- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-6-2-6
- Item
- 28 de junio de 1880
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la cesión del Obispo de Vitoria del edificio del Real Seminario a la O.P., a nombre del P. Procurador General Ramón Martínez Vigil.
Obispado de Vitoria
175 results directly related Exclude narrower terms
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la cesión del Obispo de Vitoria del edificio del Real Seminario a la O.P., a nombre del P. Procurador General Ramón Martínez Vigil.
Obispado de Vitoria
Solicitud del P. Pablo Monzón en Vergara al Obispado de Vitoria, 15/11/1900
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada al Obispado de Vitoria.
Obispado de Vitoria
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Respuesta del cura-arcipreste de la Parroquia de San Pedro de Vergara.
Parroquia de San Pedro Apóstol y Arciprestazgo de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Respuesta de D. Francisco de Bernarda del Arciprestazgo del Partido de Vergara.
Bernarda, Francisco de
Solicitud del P. Benigno Sánchez en Vergara al Obispado de Vitoria, 12/05/1903
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada al Obispado de Vitoria.
Obispado de Vitoria
Apuntes de cuentas de obras y trabajos para la capilla de los PP. Dominicos de Vergara (1944)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Recibos por trabajos a nombre de D. Francisco Lascuraín, D.ª Pascuala Echebarría y D.ª Dolores Galdós. Incluye relación de personas que contribuyeron a la capilla con sus limosnas.
Convento de San José de Vergara
Solicitud del P. Miguel Saralegui al Obispado de Vitoria, 20/04/1888
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada al Obispo de Vitoria por el P. Rector del Real Seminario de Vergara, y la respuesta.
Saralegui, Miguel, O.P.
Solicitud del P. Inocencio Fernández Bada al Obispado de Vitoria, 08/04/1894
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada al Obispo de Vitoria por el P. Rector del Real Seminario de Vergara, y la respuesta.
Obispado de Vitoria
Solicitud del P. Rector Benigno Sánchez al Obispado de Vitoria, 09/04/1902
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada al Obispo de Vitoria por el P. Rector del Real Seminario de Vergara, y la respuesta.
Obispado de Vitoria
Apuntes en borrador sobre la Cofradía del Rosario en Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Notas sobre la Cofradía del Rosario para la Asamblea de Directores y Junta Nacional.
Convento de San José de Vergara
Licencia para la erección canónica del Via Crucis en la Capilla del Real Seminario de Vergara (1895)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Licencia del Obispado de Vitoria, Vitoria, 23/01/1895.
-Autorización del P. Rector de Vergara al P. Franciscano Juan Luis de Arrue, 28/01/1895.
Obispado de Vitoria
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta del Alcalde al P. Rector de Vergara, 02/01/1903. Incluye copia del Oficio que el P. M. G. de la O.P., Fr. José María Larroca dirigió al Ayuntamiento de Vergara con motivo de la exención de pago de externos, Roma, 23/10/1883.
-Cartas del P. Rector Benigno Sánchez al Alcalde de Vergara, 12/01/1903, 21/01/1903 y 02/02/1903.
-Cartas del Sr. Ramón Urmeneta, Alcalde de Vergara al P. Benigno Sánchez, 17/01/1903, 31/01/1903 y 16/02/1903.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Colegio; fotografías (1889-1943)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía del Curso de 1917-1918, División primera del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
A la izquierda, el P. Antonio Carrión; en el centro, el P. Marino Vea-Murguía; y a la derecha, el P. Miguel Menéndez ("Miguelín").
Convento de San José de Vergara
Fotografía de Grupo del Colegio de PP. Dominicos de Vergara (1921)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fototipias de algunas vistas del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Vista de Vergara tomada desde el alto de la Soledad.
-Fachada del Real Seminario-Colegio de PP. Dominicos de Vergara.
-Comedor de los Colegiales.
-Enfermería del Colegio.
-Gabinete de Historia Natural.
-Una de las galerías interiores.
-Salón de columnas (recreo interno).
-Frontón y recreo de la 1.ª división.
Convento de San José de Vergara
Fotografía de Grupo del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía de Grupo del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Calificaciones obtenidas por los alumnos del Real Seminario en los exámenes ordinarios de 1882
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Resultados de 89 alumnos, asignaturas de Latín 1, Latín 2, Geografía e Historia de España. En la portada aparece el nombre del alumno D. José Zubizarreta Laso, fechado en 1882.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Relación nominal de los 100 alumnos matriculados en el Real Seminario de Vergara con sus respectivas asignaturas para el curso 1887-1888.
Convento de San José de Vergara
Reglamento para los Alumnos Vigilados del Real Seminario de Vergara (1896)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El P. Rector presenta el reglamento para los alumnos vigilados del Real Seminario, admitidos desde el próximo curso.
Convento de San José de Vergara
Asignaciones y nombramiento de cargos (1885-1910)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como vicerrector del Seminario de Vergara por el P. Provincial José Domingo Martínez, Palencia, 09/11/1885. Leída en Vergara, 11/11/1885. Latín. 1 f. manuscrito, firmas autógrafas y sello. Documento 1.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Lector en Teología Moral del Colegio de Vergara por el P. Provincial José Domingo Martínez, Palencia, 20/09/1886. Leída en Vergara, 26/09/1886. Latín. 1 pliego manuscrito, firmas autógrafas y sello. Documento 2.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Director de la revista El Santísimo Rosario por el P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos, Corias, 02/05/1890. 1 pliego pequeño manuscrito, firmas autógrafas y sello. Documento 3.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Rector del Seminario de Vergara por el P. Maestro José María Larroca, Roma, 05/07/1890. Leída en Vergara el 18/08/1890, y aceptación del cargo por el P. Bada el mismo días. Latín. 1 pliego manuscrito, firmas autógrafas y sello. Documento 4.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Lector de Filosofía por el P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos, Vergara, 06/08/1891. Latín. 1 pliego manuscrito, firmas autógrafas y sello. Documento 5.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Prior del convento de San Pablo de Palencia por el P. Provincial Esteban Sacrest, Madrid, 10/09/1896. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano y aceptación manuscrita, firmas autógrafas y sello. Documento 6.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Prior del convento de San José de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest, Valladolid, 07/01/1898. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano y aceptación manuscrita, firmas autógrafas y sello. Documento 7.
-Asignación del P. Manuel F. Bada a la Casa de Madrid por el P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos, Madrid, 05/06/¿1904-1908? 1 pliego impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 8.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Vicario Provincial de México y Centroamérica por el P. Provincial Esteban Sacrest, Madrid, 09/05/1910, leído al día siguiente. Latín. 1 pliego manuscrito, firmas autógrafas y sellos. Documento 9.
Fernández Bada, Manuel, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre las diferencias surgidas entre el Ayuntamiento y el Colegio de Vergara.
Salazar, Narciso, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
D. Tomás Balbás y D. Ramón Zubeldia contestan a la carta del P. Rector de Vergara sobre diferencias surgidas entre el Ayuntamiento y el Colegio de segunda enseñanza. Incluye la consulta y el dictamen redactado por el Sr. Zubeldia el 27 de febrero de 1903.
Diputación Provincial de Guipúzcoa
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Transcribe el oficio enviado por el Sr. Gobernador Civil de Guipúzcoa el 14/06/1910, en el que se solicita copia de un recibo a los PP. Dominicos de Vergara.
Ayuntamiento de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Solicita licencia para misas al Obispado de Vitoria.
Obispado de Vitoria
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre el oficio de la procesión de la fiesta del Santísimo Rosario en Vergara. Incluye la respuesta del Colegio de PP. Dominicos.
Parroquia de San Pedro Apóstol y Arciprestazgo de Vergara
Solicitud del P. Rector Benigno Sánchez al Obispado de Vitoria, 06/05/1902
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada al Obispo de Vitoria por el P. Rector del Real Seminario de Vergara, y la respuesta.
Obispado de Vitoria
Solicitud del P. Emeterio Fernández al Obispado de Vitoria, 13/02/1904
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada al Obispo de Vitoria por el P. Vice-Rector del Real Seminario de Vergara, y la respuesta del Obispado (SEDE VACANTE).
Obispado de Vitoria
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Responde ante la solicitud de eximir el pago de derechos de asignaturas a hijos de padres vecinos de Vergara.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Informa sobre la continuación del Colegio de Vergara, de sus asignaturas y profesores. Solicita a la Dirección la autorización tras lo expuesto.
Sánchez, Benigno, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Pasa adjunto (no incluido) el boletín para presentar al Sr. Inspector de primera enseñanza de Guipúzcoa.
Ayuntamiento de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Borrador con el dictamen por problemas de pago de los jóvenes Leopoldo y Fernando Bárcena.
Lili, Ramón María de
Fotografía de la Charanga del Colegio de PP. Dominicos de Vergara (1894)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía del Curso de 1895-1896, 2.ª División del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía del Curso de 1899-1900, 2.ª División del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía del Curso de 1917-1918, Grupo general del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
A la izquierda, el P. Marino Vea-Murguía; en el centro, el P. Antonio Carrión; y a la derecha el P. Miguel Menéndez ("Miguelín").
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Extracto del Rectorado del P. Celestino del 1 de noviembre de 1908 al 15 de julio de 1911.
Alonso Villar, Celestino José, O.P. (beato)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento sobre la franja de tierra para ensanchar el camino al Matadero, según trazas de Santiago Madariaga.
Ubillos, Francisco (alcalde)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Petición de confirmación de autorización para edificar Matadero en el terreno del Seminario.
Múgica, Ángel (alcalde)