Copia del voto favorable del Cabildo Metropolitano del Cuzco, Cuzco, 22/06/1955
- ES 37274.AHDOPE B-B-b-26 vPE 2-1-8
- Item
- 22 de junio de 1955
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Renard, Manuel, O.P. Prov. del Perú
57 results directly related Exclude narrower terms
Copia del voto favorable del Cabildo Metropolitano del Cuzco, Cuzco, 22/06/1955
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Renard, Manuel, O.P. Prov. del Perú
Ceremoniale Ordinis Praedicatorum
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Normas generales de oficio y misa (parte I).
Normas generales de los Ministros en el coro y altar (parte II).
Jandel, Alexandre Vincent, O.P. (Maestro de la O.P.)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Oficios de Semana Santa. Es posible que le falten las 4 últimas pp. con "In die Sancto Paschae" y fe de erratas.
García de Paredes, Buenaventura, O.P. (Maestro de la O.P., beato)
Oficio Parvo de la Santísima Virgen María, según el Rito dominicano
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Oficios. Vergara, Smo. Rosario.
Anónimo
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Documento 1. Asistencia a elecciones de Priora del Convento de Dominicas de Cangas de Tineo. Escrito del Obispo Ramón Martínez Vigil al P. Rector Fernando Argüelles para que asista, Oviedo, 17/05/1904. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa y sello del Vicario General Ángel Regueras por mandado de D. Manuel Suárez G.
-Documentos 2 y 3. Autorizaciones de D. Benigno Rodríguez del Obispado de Oviedo al P. Rector de Corias para que nombre confesor de religiosas de Cangas, Oviedo, 12/12/1904 y 04/01/1905. 2 pliegos pequeños manuscritos, firmas ológrafas.
-Documentos 4 y 5. Autorizaciones del Obispo de Oviedo, D. Francisco Javier Baztán y Urniza, al P. Rector de Corias para que nombre confesor de religiosas de Cangas, Oviedo, 09/09/1905 y 12/03/1906. 2 pliegos pequeños manuscritos, firmas ológrafas.
-Documentos 6 al 9. Licencias para profesiones de religiosas y nombramiento de delegado para recibirlas al P. Rector de Corias, Oviedo, 06/09/1906; 21/10/1907; 29/03/1909; y 02/04/1913. 4 pliegos manuscritos, firmas ológrafas y sellos.
-Documento 10. Carta del Secretario del Obispado de Oviedo, D. Pedro de Sevilla, al P. Celestino José Alonso, Oviedo, 02/03/1921, y en la misma carta comentario del P. Celestino sobre confesor de religiosas, Corias, 07/03/1921. 1 pliego pequeño manuscrito, firmas ológrafas.
-Documento 11. Convocatoria para elegir nuevo Prior ante el fallecimiento del P. Coderch, Corias, 06/03/1921. 1 pliego mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Latín.
-Documento 12. Confirmación del P. Provincial Luis G. A. Getino de la elección del P. Benigno Sánchez como Prior de Corias, Padrón, 05/07/1924. 1 folio impreso rellenado a mano, firmas ológrafas y sello. Latín.
-Documento 13. Confirmación del P. Provincial José Cuervo de la elección del P. Fernando Gutiérrez como Prior de Corias, Oviedo, 10/07/1927. 1 folio mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Latín.
-Documento 14. Escrito del P. Nicolás Albuerne sobre votaciones a favor del P. Estanislao G. Obeso como prior de Corias, Corias, 22/07/1930. 1 folio mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Latín.
-Documento 15. Confirmación del P. Provincial José Cuervo de la elección del P. Estanislao G. Obeso como Prior de Corias, Oviedo, 23/07/1930. 1 folio mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Latín.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Documento 1. Acta de elección de prior de Corias a favor del P. Nicolás Albuerne, Corias, 12/08/1933. 1 folio mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Latín.
-Documento 2. Renuncia del P. Jacinto Garrastachu a voz y voto en las elecciones para Prior de Corias, Corias, 01/07/1940. 1 cuartilla manuscrita, firma ológrafa y sello.
-Documento 3. Acta de elección de prior de Corias, Corias, 04/07/1940. 3 cuartillas mecanografiadas, firmas ológrafas y sello. Latín.
-Documento 4. Acta de elección de prior de Corias a favor del P. Domingo del Pilar Fernández, Corias, 27/04/1941. 1 folio mecanografiado y manuscrito, firmas ológrafas y sello. Latín.
-Documento 5. Confirmación del P. Provincial Esteban G. Vigil de la elección del P. Domingo del Pilar Fernández, Oviedo, 28/04/1941. 1 cuartilla mecanografiada y nota manuscrita del Suprior, firmas ológrafas y sello. Latín.
-Documento 6. Nombramiento del P. Domingo del Pilar como prior de Corias por el P. Provincial José Cuervo, Salamanca, 15/06/1943. 1 ficha mecanografiada, firma ológrafa y sello.
-Documento 7. Nombramiento del P. Félix García como P. del Consejo de Corias y dispensa para que Fr. Pedro Estébanez renueve los votos por el P. Provincial José Cuervo, Salamanca, 26/09/1943. 1 ficha mecanografiada, firma ológrafa y sello.
-Documento 8. Reducción del convento de Corias a Casa Formada por el P. Provincial José Cuervo, Salamanca, 22/05/1944. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello.
-Documento 9. Nombramiento del P. Domingo del Pilar como Vicario Provincial de la Casa-Escuela de Corias por el P. Provincial José Cuervo, Salamanca, 22/05/1944. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello.
-Documento 10. Nombramiento del P. Domingo del Pilar como Superior de la Casa Formada y Escuela Apostólica de Corias por el P. Provincial José Cuervo, Salamanca, 05/06/1944. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello.
-Documento 11. Nombramiento de los PP. Jesús García, Segismundo Cascón y Eulalio Ruiz como PP. del Consejo de la Casa Formada de Corias por el P. Provincial José Cuervo, Salamanca, 05/06/1944. 1 cuartilla manuscrita, firma ológrafa y sello.
-Documento 12. Nombramiento del P. Gonzalo Martínez Delgado como P. del Consejo de la Casa de Corias y al P. Eulalio Calzón Ruiz como Director de la V.O.T. por el P. Provincial José Cuervo, Corias, 20/10/1944. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello.
-Documento 13. Nombramiento del P. Segismundo Cascón como Superior de Corias y del P. Eulalio Calzón Ruiz como Vice-Superior por el P. Provincial José Cuervo, Salamanca, 16/06/1946. 1 ficha mecanografiada, firma ológrafa.
-Documento 14. Nombramiento de los PP. Jesús Ocio y Felipe Lanz como PP. del Consejo del Convento de Corias por el P. Provincial Tomás S. Perancho, Madrid, 23/10/1948. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello.
-Documento 15. Nombramiento del P. Ovidio Calle como confesor del Colegio Apostólico por el P. Provincial Tomás S. Perancho, Corias, 25/03/1947. 1 cuartilla manuscrita, firma ológrafa y sello.
-Documento 16. Nombramiento del P. Nicolás Albuerne como lector de casos para el Convento de Corias por el P. Provincial Tomás S. Perancho, Corias, 25/03/1947. 1 cuartilla manuscrita, firma ológrafa y sello.
-Documento 17. Nombramiento del P. Fernando Mata como Director de la V.O.T. de Corias por el P. Provincial Tomás S. Perancho, Madrid, 09/03/1948. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa.
-Documento 18. Nombramiento del P. Jesús Ocio como lector de casos para el convento de Corias por el P. Provincial Tomás S. Perancho, Madrid, 23/12/1948. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello.
-Documento 19. Confirmación del P. Segismundo Cascón como Superior del Colegio de Corias por el P. Provincial Tomás S. Perancho, Salamanca, 25/06/1949. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello.
-Documento 20. Nombramiento de los PP. Ricardo del Río y Fernando Mata como PP. del Consejo del Convento de Corias por el P. Provincial Tomás S. Perancho, Madrid, 03/07/1949. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello.
-Documento 21. Nombramiento del P. Felipe Lanz Yoldi como Director de la V.O.T. de Corias por el P. Provincial Aniceto Fernández, Oviedo, 28/09/1951. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello.
-Documento 22. Nombramiento del P. Ovidio Calle como P. del Consejo de la Casa Formada de Corias por el P. Provincial Aniceto Fernández, Madrid, 25/10/1951. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello.
-Documento 23. Confirmación del P. Segismundo Cascón como Superior de Corias por el P. Provincial Aniceto Fernández, Madrid, 16/07/1952. 1 folio mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Latín.
-Documento 24. Nombramiento del P. Ricardo del Río Meriel como Director Espiritual del Colegio Apostólico de Corias por el P. Provincial Aniceto Fernández, Madrid, 01/12/1953. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello.
-Documento 25. Nombramiento del P. Felipe Lanz como Maestro de Novicios de Corias por el P. Provincial Aniceto Fernández, Madrid, 01/12/1953. 1 folio mecanografiado, firma ológrafa y sello. Latín.
-Documento 26. Nombramiento del P. José García como Director de la V.O.T. de Corias por el P. Provincial Aniceto Fernández, Madrid, 27/12/1953. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello.
-Documento 27. Nombramiento de los PP. José García, Emeterio G. Casquero y José María Ruiz como PP. del Consejo de Corias por el P. Provincial Aniceto Fernández, Madrid, 13/05/1954. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello.
-Documento 28. Rescripto de la Sagrada Congregación de Religiosos con confirmación de Superior del Colegio Apsotólico de Corias, Roma, 05/08/1955. 1 folio impreso, manuscrito y mecanografiado, firmas ológrafas y sello, incluida la del P. Maestro Miguel Browne con su sello. Latín.
-Documento 29. Confirmación del P. Segismundo Cascón como Superior de Corias por el P. Provincial Aniceto Fernández, Madrid, 06/09/1955. 1 folio mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Latín.
-Documento 30. Nombramiento del P. José Fernández como Maestro de Novicios de Corias por el P. Maestro Miguel Browne, Roma, 12/04/1956. 1 folio mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Latín.
-Documento 31. Nombramiento del P. José Fernández como Maestro de Novicios de Corias por el P. Provincial Aniceto Fernández, Madrid, 17/04/1956. 1 cuartilla mecanografiada, firmas ológrafas y sello.
-Documento 32. Nombramiento del P. José Fernández como P. del Consejo de Corias por el P. Provincial Aniceto Fernández, Madrid, 15/01/1957. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello.
-Documento 33. Confirmación del P. Jesús Martín Sánchez como Superior de Corias por el P. Provincial Aniceto Fernández, Madrid, 12/09/1957. 1 folio mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Latín.
-Documento 34. Confirmación del P. Jesús Martín Sánchez como Superior de Corias por el P. Provincial Aniceto Fernández, Madrid, 09/09/1960. 1 folio mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Latín.
-Documento 35. Nombramiento del P. José García Rodríguez como Maestro de Novicios de Corias por el P. Provincial Aniceto Fernández, Corias, 14/11/1960. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Documentos conventuales, Oficios y Culto (1898-1975)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de Santo Tomás de Aquino, El Olivar, de Madrid
Oficios y Nombramientos (1945-1981)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Oficios Conventuales (1935-1969)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sigue el esquema de catalogación antiguo, en el que el número de legajo 7 corresponde con Oficios: Priores, Subpriores, procuradores, etc.
Convento de San José de Padrón
Elecciones de Priores (1935-1969)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Padrón
Actas de los Capítulos de la Provincia de San Miguel y Santos Ángeles de Puebla (México), 1779
Part of Fondo C (Otras provincias)
Como todas las Actas con sus apartados. Se instituyen o nombran frailes para examinar en varios idiomas; y lo mismo se hace, o se postulan, maestros, presentados, lectores (grados), vicarios; asignaciones con gran número de frailes, sacerdotes, diáconos, subdiáconos, laicos; nombres de los conventos. Tanto en las instituciones o nombramientos como en las asignaciones se citan los conventos de la provincia (cada vez menos) y gran número de frailes. También se recogen los difuntos.
Las firmas impresas, Fr. Francisco Bruno Ramírez, secretario del capítulo.
Provincia de San Miguel y Santos Ángeles de Puebla
Actas de los Capítulos de la Provincia de San Miguel y Santos Ángeles de Puebla (México), 1796
Part of Fondo C (Otras provincias)
Como todas las Actas, con sus apartados. Se instituyen o nombran frailes para examinar en varios idiomas; y lo mismo se hace, o se postulan, maestros, presentados, lectores (grados), vicarios; asignaciones con gran número de frailes, sacerdotes, diáconos, subdiáconos, laicos; nombres de los conventos. Tanto en las instituciones o nombramientos como en las asignaciones se citan los conventos de la provincia: los tres de Puebla (Santo Domingo, San Pablo y Colegio San Luis), Nueva Veracruz, Tepozcolula y Coixtlahuac y un buen número de frailes. En estas Actas, en la petición de grados se pone con frecuencia la edad y datos personales del postulado.También se recogen los difuntos.
Las firmas todas manuscritas, con la del secretario del capítulo provincia, Fr. Mariano Gómez del Corro
Provincia de San Miguel y Santos Ángeles de Puebla
Actas de los Capítulos de la Provincia de San Miguel y Santos Ángeles de Puebla (México), 1803
Part of Fondo C (Otras provincias)
Como todas las Actas, con sus apartados. Se postulan, maestros, presentados, lectores (grados), vicarios; asignaciones con gran número de frailes, sacerdotes, diáconos, subdiáconos, laicos; nombres de los conventos. Tanto en las instituciones o nombramientos como en las asignaciones se citan los conventos de la provincia: los tres de Puebla (Santo Domingo, San Pablo y Colegio San Luis), Nueva Veracruz, Tepozcolula y Coixtlahuac y un buen número de frailes. En estas Actas, en la petición de grados se pone con frecuencia la edad y datos personales del postulado.También se recogen los difuntos.
Las firmas todas impresas, con la del secretario del capítulo provincia, Fr. Tomás Ponz
Provincia de San Miguel y Santos Ángeles de Puebla
Actas de los Capítulos de la Provincia de San Miguel y Santos Ángeles de Puebla (México), 1811
Part of Fondo C (Otras provincias)
Como todas las Actas, con sus apartados. Se postulan, maestros, presentados, lectores (grados), vicarios; asignaciones con gran número de frailes, sacerdotes, diáconos, subdiáconos, laicos; nombres de los conventos. Se piden títulos de predicadores generales por los diversos idiomas. Tanto en las instituciones o nombramientos como en las asignaciones se citan los seis conventos de la provincia y un buen número de frailes. En estas Actas, en la petición de grados se pone con frecuencia la edad y datos personales del postulado y se publica un catálogo de grados de la provincia. También se recogen los difuntos, que fueron, en estas Actas 10 religiosos, seglares 5; se admite a para los sufragios (hermandad dominicana) a 22 seglares
Las firmas todas impresas, con la del secretario del capítulo provincia, Fr. Juan Crisóstomo Ramírez de Arellano.
La p. XXXI (sin numerar) pone a mano la fe de erratas.
Provincia de San Miguel y Santos Ángeles de Puebla
Documentos y Circulares. Miscelánea 2
Part of Fondo A (Antiguo)
Tiene Índice mecanografiado en las primeras guardas con 77 documentos. Contiene Circulares, confirmaciones de Actas, cartas, Real Orden, dictámenes, exposiciones al Rey, peticiones, Actas de Capítulos, resoluciones, etc.
Boxadors, Juan Tomás de, O.P. (Maestro y Provincial)
Part of Fondo A (Antiguo)
Lo indicado en el título. Es el único folio conservado. Los documentos deberían estar en un cuadernillo, pero tal como nos han llegado están dispersos por diversos legajos. El folio no lleva ni firmas ni fechas.
Convento de San Esteban de Salamanca
Libro de criados y mozos para este convento de Santa María de Jesús de Tábara (1815-1833)
Part of Fondo A (Antiguo)
Este pequeño cuaderno, que llega hasta el año 1833 es una joya, a pesar de su deficiente conservación y escrituras. Se trata de las cuentas del convento con los criados y mozos que se cogen al servicio del convento por año. Se indican los nombres de los criados, duración del contrato, salario anual, ropa que entra como salario y se ponen los apuntes de los que el convento les va dando. Son muchos los criados que entran al servicio. No faltan mujeres, como lavanderas.
Convento de Santa María de Jesús de Tábara.
Acta Capitulorum Prov. Hispaniae 1595-1639
Part of Fondo A (Antiguo)
Contiene Actas de los Capítulos Provinciales de:. Segovia, 1595; Nieva, 1603; Valladolid, 1605; Palencia, 1607; Segovia, 1611; Benavente, 1613; Benavente, 1617; Burgos,1623; Benavente,1625; Toro, 1627; Benavente, 1629; Toro, 1631; Benavente, 1633; Toro, 1635; Benavente, 1637; Toro 1639. Todas las Actas están firmadas y selladas por el P. Provincial correspondiente.. Faltan en este volumen las Acta de los Capítulos celebrados en los años 1601, 1609, 1815, 1619, que fueron publicadas por el P. Luis Getino. Legislación, aceptación de títulos académicos, destinos de frailes, nombramientos de subpriores y capellanes de monjas, notas necrológicas de frailes por conventos. Desde el 1623 se ponen notas necrológicas de monjas.
Provincia de España
Acta Capitulorum Prov. Hispaniae 1662-1683.
Part of Fondo A (Antiguo)
Contiene las Actas de los Capítulos Provinciales de: Toro, 1662; Benavente, 1665; Toro,1667; Madrid-Atocha, 1669; Toro, 1671; Benavente, 1673; Toro,1675; Benavente, 1677; Toro, 1679; Benavente, 1681: Toro,1683. Al final lleva una separata, de 15 pp., con el título: Confirmación de la elección de Provincial en el P. Maestro Fr. Pedro Álvarez Montenegro, y otras cosas, por nuestro Rmo, Marinis [Juan Bautista], en 30 de mayo de 1668. Es carta-circular a la Provincia de España, firmada con firma autógrafa y sello. Ha sido guillotinada para una recopilación de más pequeño tamaño, por lo que ha perdido algo de la última página. Tiene 15 pp.
Marinis, J. B.
Acta Capitulorum Prov. Hispaniae 1685-1709.
Part of Fondo A (Antiguo)
Contiene las Actas de los Capítulos Provinciales de: Benavente,1685; Toro, 1687; Benavente, 1689; Toro, 1691; Benavente, 1693; Toro, 1695; Benavente, 1697; Toro, 1699; Benavente, 1701; Toro, 1703; Ocaña, 1705; Toledo,1707; Benavente, 1709.Legislación, aceptación de títulos académicos, destinos y oficios de frailes. Notas necrológicas de frailes, monjas y este año se incluyen algunos seglares hombres y mujeres terciarios, costumbre que se siguirá en años sucesivos.
Provincia de España
Acta Capitulorum Prov. Hispaniae 1763-1778.
Part of Fondo A (Antiguo)
Contiene las Actas de los Capítulos Provinciales de: Benavente, 1763; Toro, 1764; Benavente, 1766; Toro, 1768; Benavente, 1770; Toro, 1772; Toro, 1776; Benavente, 1778. Fatan las Actas del electivo de Toro del año 1761, hecho que se explica en una hoja pegada al inicio de las Actas de 1763: no se confirmaron las Actas de 1761. La temática sigue siendo la misma: legislación, aceptación de títulos académicos, nombramiento y oficios de frailes, con sus destinos, necrología de frailes, monjas y dominicos seglares
Provincia de España
Acta Capitulorum Prov. Hispaniae 1780-1794.
Part of Fondo A (Antiguo)
Contiene las Actas de los Capítulos Provinciales de: Toro, 1780; Benavente,1782; Toro, 1784; Benavente, 1786; Toro, 1788; Benavente, 1790; Toro,1792; Benavente, 1794. Como siempre, todas las Actas firmadas y selladas por el P. Provincial correspondiente. La temática: Legislación, aceptación de títulos académicos, nombramientos y oficios de frailes, con sus destinos, necrología de frailes, por conventos, de monjas por sus monasterios y de dominicos seglares, por ciudades y conventos.
Provincia de España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Oficios de Semana Santa.
Suárez Fernández, Manuel, O.P. (maestro general)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Oficios de Semana Santa. En la p. 75 se ha corregido una antífona añadiendo un fragmento. Hay varias tachaduras y anotaciones a mano.
Suárez Fernández, Manuel, O.P. (maestro general)
Documentos de León XIII (1884-1899)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene 4 documentos impresos de León XIII:
-Documento 1. Breve de León XIII, Roma, 12/02/1884. 1 folio impreso, firma del Cardenal Mertel y firma y sello del P. José Domingo Martínez, Palencia, 02/10/1887. Latín. 2 ejemplares
-Documento 2. Oficio nuevo de la Orden de Predicadores presentado a la Sagrada Congregación de Ritos, Roma, 1893. 1 cuadernillo impreso con apunte final a mano. Latín, y nota en castellano.
-Documento 3. Indulgencia de León XIII, Roma, 08/09/1899. 1 folio impreso. Latín. 4 ejemplares.
-Documento 4. Indulgencias concedidas a los frailes que asisten a las misiones de los Padres Dominicos, por León XIII, Roma, 02/07/1891. 1 pliego pequeño impreso. 5 ejemplares.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Documento 1. Escrito del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos al P. Paulino Álvarez sobre el oficio y causa de beatificación de Sor Bárbara de Santo Domingo del convento de la Madre de Dios de Sevilla, Corias, s.f. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa y sello. Latín.
-Documento 2. Escrito del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos al P. Paulino Álvarez sobre el oficio y causa de beatificación de Sor Bárbara de Santo Domingo del convento de la Madre de Dios de Sevilla. 1 pliego manuscrito, sin firma ni fecha. Latín.
-Documento 3. Nombramiento del Obispo de Oviedo, Fr. Ramón Martínez Vigil, al P. Rector de Corias como confesor de monjas dominicas de Cangas de Tineo, Oviedo, 30/05/1898. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa.
-Documento 4. Carta de D. Manuel Suárez de la Secretaría de Cámara y Gobierno del Obispado de Oviedo al P. Rector de Corias, Oviedo, 28/06/1898, sobre cargo de confesor. 1 papel manuscrito, firma ológrafa.
-Documentos 5 al 13. Cartas del Obispado de Oviedo (Obispo Ramón Martínez Vigil, presbítero secretario Manuel Suárez G. y D. José María Climent) al P. Rector de Corias sobre confesores de religiosas de Cangas, Oviedo, 11/07/1898; 14/09/1898; 07/11/1898; 29/11/1898; 12/09/1899; 04/01/1900; 23/03/1900; 07/03/1901; y 29/05/1901. 9 pliegos pequeños manuscritos, firmas ológrafas.
-Documento 14. Escrito del Obispo Ramón Martínez Vigil para nombrar delegado para recibir profesión de religiosa de Cangas, Oviedo, 11/07/1901. 1 pliego impreso y manuscrito, firma ológrafa del Vicario General Ángel Regueras por mandado de D. Manuel Suárez G.
-Documento 15. Escrito del Obispado para nombrar delegado para recibir profesión de religiosa de Cangas, Oviedo, 16/07/1901. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa del Vicario General Ángel Regueras por mandado de D. Manuel Suárez G.
-Documento 16. Escrito del Obispo Ramón Martínez Vigil para nombrar delegado para recibir profesión de religiosa de Cangas, Oviedo, 22/08/1901. 1 pliego impreso y manuscrito, firma ológrafa del Vicario General interino Maximiliano Arbolejas por mandado de D. Manuel Suárez G.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Priores y Subpriores (1892-1965)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
Convento de San Esteban de Salamanca
Formadores de Novicios, estudiantes y de cooperadores (1892-1970)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Nombramiento del P. Rodrigo Díez como Pro-Maestro de Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Antonio Martínez, Madrid, 03/10/1892. 1 cuartilla manuscrita, firma ológrafa y sello. Documento 1.
-Nombramiento del P. José Bayón como Maestro de Conversos de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Esteban Sacrest, Madrid, 10/07/1897. 1 cuartilla manuscrita, firma ológrafa y sello. Documento 2.
-Aprobación del Consejo conventual por el P. Provincial Antonio Martínez, y nombramiento del P. Pascual Cabello como Maestro de Novicios de San Esteban de Salamanca, Las Caldas, 28/10/1903. Latín. 1 f. manuscrito, firma ológrafa y sello. Documento 3.
-Nombramiento del P. Marino Vea-Murguía como Maestro de los Hermanos de obediencia de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial José Cuervo, Salamanca, 25/11/1929. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello. Documento 4.
-Nombramiento del P. Jesús García Rodríguez como Maestro de Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Manuel Suárez a petición del P. Provincial de España, Roma, 26/06/1951. Latín. 1 folio impreso y mecanografiado, firmas ológrafas y sello en seco. Documento 5.
-Nombramiento del P. Alberto Colunga como Maestro de Novicios Conversos de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Aniceto Fernández, Madrid, 18/11/1953. Latín. 1 folio mecanografiado, firma ológrafa y sello. Documento 6.
-Nombramiento del P. José Antonio Fernández Suárez como pedagogo o ayudante del P. Maestro de Hermanos de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Aniceto Fernández, Salamanca, 07/02/1955. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa. Documento 7.
-Nombramiento del P. Manuel G. Bueno como P. Maestro de Hermanos de Obediencia Profesos y Pedagogo de los Novicios de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Aniceto Fernández, Salamanca, 14/09/1955. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello. Documento 8.
-Nombramiento del P. José Miguel Almaraz como Pedagogo de los Estudiantes profesos de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Aniceto Fernández, Salamanca, 14/09/¿1955? 1 cuartilla manuscrita, firma ológrafa y sello. Documento 9.
-Nombramiento del P. Cándido Aniz como P. Maestro de Espíritu de los PP. estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Aniceto Fernández, Salamanca, 14/09/1955. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello. Documento 10.
-Nombramiento del P. Armando Bandera como P. Maestro de los PP. Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Aniceto Fernández, Salamanca, 17/09/1958. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello. Documento 11.
-Nombramiento del P. Jesús Fernández de Viana como P. Maestro de Hermanos Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Aniceto Fernández, Madrid, 30/08/1959. Latín. 1 folio mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Documento 12.
-Nombramiento del P. Jesús Fernández de Viana como P. Maestro de Hermanos Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Esteban Gómez ante la renuncia del P. Bonifacio Llamera, Roma, 02/09/1959. Latín. 1 folio mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Documento 13.
-Nombramiento del P. Jesús Espeja Pardo como P. Maestro de Espíritu de PP. Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Segismundo Cascón, Salamanca, 20/09/1962. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello. Documento 14.
-Nombramiento del P. José Antonio Marcén Tihista como P. Maestro de los PP. Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Segismundo Cascón, Madrid, 28/01/1968. 1 folio mecanografiado, firma ológrafa y sello. Documento 15.
-Nombramiento del P. Alberto Escallada Tijero como P. Maestro de Hermanos Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Segismundo Cascón, Madrid, 04/05/1969. Latín. 1 folio mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Documento 16.
-Nombramiento de los PP. José Antonio Llinares Ibáñez y Domingo Salado Martínez como miembros del Consejo de Formación de la Casa de Formación de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Jacinto Hoyos, Madrid, 23/09/1970. 1 folio mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Documento 17.
Convento de San Esteban de Salamanca
Actas de los Capítulos de la Provincia de San Miguel y Santos Ángeles de Puebla (México), 1767
Part of Fondo C (Otras provincias)
Como todas las Actas con sus apartados. Se instituyen o nombran frailes para examinar en varios idiomas; y lo mismo se hace, o se postulan, maestros, presentados, lectores (grados), vicarios; asignaciones con gran número de frailes, sacerdotes, diáconos, subdiáconos, laicos; nombres de los conventos. Tanto en las instituciones o nombramientos como en las asignaciones se citan los conventos de la provincia (en este capítulo, menos) y gran número de frailes. También se recogen los difuntos.
Las firmas impresas, Fr. José Sambrano [Zambrano], secretario del capítulo.
Provincia de San Miguel y Santos Ángeles de Puebla
Actas de los Capítulos de la Provincia de San Miguel y Santos Ángeles de Puebla (México), 1800
Part of Fondo C (Otras provincias)
Como todas las Actas, con sus apartados. Se instituyen o nombran frailes para examinar en varios idiomas; y lo mismo se hace, o se postulan, maestros, presentados, lectores (grados), vicarios; asignaciones con gran número de frailes, sacerdotes, diáconos, subdiáconos, laicos; nombres de los conventos. Tanto en las instituciones o nombramientos como en las asignaciones se citan los conventos de la provincia: los tres de Puebla (Santo Domingo, San Pablo y Colegio San Luis), Nueva Veracruz, Tepozcolula y Coixtlahuac y un buen número de frailes. En estas Actas, en la petición de grados se pone con frecuencia la edad y datos personales del postulado.También se recogen los difuntos.
Las firmas todas manuscritas, con la del secretario del capítulo provincia, Fr. Mariano Gómez del Corro
Provincia de San Miguel y Santos Ángeles de Puebla
Actas de los Capítulos de la Provincia de San Miguel y Santos Ángeles de Puebla (México), 1813
Part of Fondo C (Otras provincias)
Como todas las Actas, con sus apartados. Se postulan, maestros, presentados, lectores (grados), vicarios; asignaciones con gran número de frailes, sacerdotes, diáconos, subdiáconos, laicos; nombres de los conventos. Se piden títulos de predicadores generales por los diversos idiomas , que son 6 y por conventos, que son 7. Tanto en las instituciones o nombramientos como en las asignaciones se citan los seis conventos de la provincia y un buen número de frailes. En estas Actas, en la petición de grados se pone con frecuencia la edad y datos personales del postulado y se publica un catálogo de grados de la provincia. También se recogen los difuntos, que fueron, en estas Actas 6 religiosos. No aparecen seglares.
Las firmas todas impresas, con la del secretario del capítulo provincia, Fr. Isidoro Soto, lector de Arte y secretario del capítulo.
Provincia de San Miguel y Santos Ángeles de Puebla
Part of Fondo A (Antiguo)
Contiene la actas de las reuniones del consejo conventual de 41 años, dando noticias de los priores, de los asistentes a la reunión y de los problemas tratados, que se anuncian en el margen izquierdo, como es habitual. Abundan las actas referentes a la recepción al hábito o profesiones, importantes por no conservarse el libro de profesiones. Se dan nombres y noticias de la vida del convento como: arrendamientos, hechura del retablo mayor, juramento de la constitución del 1812, supresión del convento y vuelta abrirlo, limosna de 100 reales al mes a las mujeres y familias de los soldados contra los franceses, etc. Véanse en notas los nombres de los frailes que aparecen
En la dirección inversa., hay 2 ff. sin numerar. El primero dice: "inventario de lo que trage de Medina" y señala platería y ropa de iglesia o ropas sagradas; en el f. segundo pone una relación de "Libros" (se supone que trajo de Medina. El autor de estos inventarios pudiera ser el P. Prior último o el P. Secretario
Convento de San Andrés de Medina
Acta Capitulorum Prov. Hispaniae 1641-1661
Part of Fondo A (Antiguo)
Contiene las Actas de los Capítulos Provinciales de: Benavente, 1641; Toro, 1643; Benavente, 1645; Toro, 1646; Benavente, 1647; Benavente 1649; Toro, 1651; Benavente, 1653; Toro, 1655; Toro, 1659, Benavente 1661. Falta, desde 2013, el Acta del Cap. Prov. de 1657, que antes se encontraba en el Vol. PRO 10. Legislación, aceptación de títulos, destinos y oficios de frailes, notas necrológicas de frailes y monjas. Algunas actas llevan añadidas hojas o notas manuscritas.
Provincia de España
Correspondencia del P. Provincial, Fr. José Cuervo con la Curia General de Roma (1931)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Consultas, dispensas, oficios y mandatos a la Curia General O.P., y respuestas de ésta al Prior de Provinicial de España, P. José Cuervo.
Curia General O.P. (Roma)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Especificaciones sobre el Hebdomadario para los diferentes oficios.
Cormier, Jacinto María, O.P.
Officium et Cantus in Processione Dominicanae Palmarum, in Triduo Majoris Hebdomadae
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Oficios de Semana Santa.
-"De Procesione" tiene numeración arábiga.
-"De Altaria Abluenda" tiene numeración romana.
-las últimas 64 pp. tienen numeración arábiga.
Pays, Vicente, O.P.
Oficio de Misa y elogio en honor de la Beata Zdislava Berka (Zedislaba Berkiana), Roma, 16/12/1902
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Oficio de Misa en honor de la Beata Zedislava (Zdislava Berka).
Cretoni, Serafino (cardenal)
Documentos conventuales, Oficios, Procuración y Otros (1884-1981)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San Pablo de Palencia
Documentos fundacionales y Oficios (1884-1936)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
Convento de San Pablo de Palencia
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sigue el esquema de catalogación antiguo, en donde el número de legajo 7 corresponde con Oficios: Priores, Subpriores, procuradores, etc.
Convento de San Valentín de Berrio Ochoa de Villava