Varios de la Peña de Francia I (1836-1966)
- ES 37274.AHDOPE B-C-SAL-b-14/1
- Serie
- 1836 - 1966
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San Esteban de Salamanca
Varios de la Peña de Francia I (1836-1966)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San Esteban de Salamanca
Parte deFondo A (Antiguo)
Contiene los documentos siguientes:
Doc. 1, cuaderno cosido, ff. 1-10, más 2 en blanco y sin numerar. Traslado de los testamentos de la marquesa de Camarasa. Copia simple.Ante Manuel de Alaguero. El testamento, está firmado en Valladolid, 18/07/1787. Pide enterrarse en San Pablo, si es posible en la capilla del Rosario y con el hábito de Santo Domingo, para cuya capilla deja 6 candeleros grandes de plata, y al convento una reliquia de Santo Tomás, guarnecida de plata y su marco también de plata, con una carta original del Venerable Juan de Palafox y Mendoza; al Colegio de San Gregorio manda un Cristo de marfil y el rector pueda elegir dos pinturas, entre las que no están en las mandas; al P. Gapar Gómez, O.P., hijo del convento de Peña de Francia, un cuadro de la Virgen con el Niño en brazos, que es copia del de la sacristía de San Pablo; al P. Ambrosio Pardo, O.P., prior al presente en el convento de Riseco un arroba de chocolate y un bote de Tabaco de 4 libras. Deja varios pinturas a varios conventos de diversas Órdenes.Deja por albaceas y testamentarios entre otros al P. Fr. Ambrosio Pardo y al P. Fr. José Ventura Martínez, actual lector de teología en San Pablo de Burgos, ambos dominicos.
Al día siguiente, el escribano recibe el sobre del testamento, anulando los otros o cualquier otro codicilo... al f. 7 comienza una memoria de la marquesa que quiere que se tenga como parte de su testamento: aquí cita un cuadro de piedra de San Francisco que ya ha dado a las monjas del Santo Ángel de Granada; dos vestidos para la Virgen del Rosario de San Pablo; llama a la Virgen "priorita" y "priora". Deja a la congregación de la iglesia del Rosario, amén de dinero, el retablo de estuco que tiene en la pieza entarimada. Fecha de esta memoria, Valladolid, 12/05/1795, se abrió y publicó en la noche de 13 de noviembre de 1795, ante el escribano Manuel González Piñuela.
Doc. 2, ff. 11-13, folios sueltos, Madrid, Santo Tomás, 26/11/1791, carta del P. Provincial, Fr. Juan Hernández al P. José Martínez, le comunica el envío de la licencia para aceptar la testamentaría de la marquesa de Camarasa, y la licencia oficial, confirma ológrafa y sello de papel pegado, en la que pone la condición que haya a lo menos otros dos testamentarios; firma también el secretario el maestro Fr. Gaspar Gómez.
Doc. 3, ff. 14-18, 2 cuartillas y 2 ff. pegados por la parte superior izquierda y otro folio suelto. Autos, son 4, sobre la testamentaría de la marquesa de Camarasa. Son copias simples de la revocación del auto primero dada en Valladolid, 09/03/1892, ff. 17 y 18 (dos copias diferentes del mismo texto); el f. 14-16 son los autos 2-4, fechados en Valladolid, 22/03/ al 13/04/1792.
Doc. 4; ff. 19-21: sobre el pleito o pretensiones sobre los bienes de la marquesa de Camarasa, y la actuación de los testamentarios. La chancillería rechaza las pretensiones del conde de Lérida y las de D. Simón Gómez Gayoso y manda que peritos aclaren la situación de los mayorazgos y suspende el reparto de bienes, para satisfacer a los legítimos interesados (07/01/1793-09/04/1793, se manda que las reuniones se tengan en la contaduría de la casa mortuoria. El fol. 21 es un fallo de la chancillería que condena al Vizconde de Valoria y a D. Simón Gómez Gayoso y al Sr. Santiago Pardo y otros, Valladolid, 26/08/1794.
Convento de San Pablo de Valladolid
Parte deFondo A (Antiguo)
Convento de San Pablo de Valladolid
Sacramentos administrados en Koribeni, Chirumbia y en la Parroquia de Santa Ana (1924-1928)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Resumen de bautizos y matrimonios en Koribeni, Parroquia de Santa Ana y Chirumbia. Extensión de la Parroquia de Santa Ana y de Vilcabamba entre 1924 y 1928.
Cenitagoya, Vicente de, O.P.
Rendición de Cuentas del Priorato del P. José María - Memoria Prioral (1925-1927)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Rendición de Cuentas del Priorato del P. José María Solís, Salamanca, 25/06/1927, aprobado en Consejo ese mismo día y firmado por los PP. Alberto Colunga, Juan G. Arintero, Sabino Martínez Lozano, José María Graín, Jerónimo Nachón e Ignacio G. M. Reigada. 1 pliego manuscrito, firmas ológrafas y sello. Documento 1.
Convento de San Esteban de Salamanca
Relaciones con el P. Provincial (1957-1972)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sigue el esquema de catalogación antiguo, en donde el número de legajo 4 corresponde con Relaciones con el P. Provincial.
Convento de La Virgen del Camino
Provincia de España (Economía). Memoria, Balances y Cuentas (1943-1973)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sigue el esquema de catalogación antiguo de carácter temático, en donde el número de legajo 19 se corresponde con Economía: Memorias, Balances y Cuentas. Aunque en este caso se subdivide como 19/2.
Provincia de España
Posesiones en el término redondo de La Barga (1739-1772)
Parte deFondo A (Antiguo)
Escrituras de apeos, certificados, declaraciones, memorias, cargas de misas.... sobre el lugar de La Barga (jurisdicción de la ciudad de Salamsnca.
Convento de San Esteban de Salamanca
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sigue la catalogación antigua de carácter temático, en donde el número 7 y ss. se corresponde con Otros Libros.
Casa de Santo Tomás de Aquino de Córdoba
Obras más antiguas (1916-1953)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Obras más antiguas 1916-1953:
-Una hoja con el coste de blanquear la iglesia de Corias, en julio y agosto de 1916, firma el P. Fr. Celestino José Alonso. Documento 1.
-Memoria y planos de las obras a realizar en el convento de Corias, Oviedo, agosto, 1953. Memoria y planos del Arquitecto ¿Guillermo? Álvarez Gastel. Hay 2 copia, mecanografiadas de la Memoria y 6 hojas de los planos. Se trata sobre todo de aseos y nueva canalización de aguas. Documento 2.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Parte deFondo A (Antiguo)
Contiene 2 documentos sobre las memorias y obra pía que fundaron en el convento de San Pablo Doña María de Perea y el reverendo P. Fr. José Suárez, que es el administrador y su poderhabiente.
Los patronos de las dichas memorias y obra pía, por el escribano Francisco José Matanza, pide ejecución en los bienes de los deudores de los réditos de un censo, que alcanza a 561 reales.
Doc. 1: fascículo de 48 ff. Los patronos de las memorias y obra pía, por el escribano, Francisco José Manzana, pide ejecución en los bienes de los herederos de D. Luis Blanco de Salcedo, señor que fue de las Villas y lugares que llaman Castilmo del Río [posiblemente Castil de Vela], Villobispo y Maneses, y de su mujer doña Francisca Antonia Osorio y Zúñiga, por deuda de réditos de 561 rs. , en Valladolid, 09/07/1733, así comienza el pleito que dura hasta el 30/01/1742 y ocupa todo este primer fascículo. En el se nos da noticia del P. José Suárez, que era depositario y prior en el convento de San Pablo de Valladolid, en 1740. Este mismo año, dicho religioso da resumen cuentas de las memorias y los demandados. Se trataba de dos censos a favor de la dichas memorias: uno de 200 ducados, y el otro, de 2.750 reales. Después de todos los pagos que habían hecho los demandados debían a la obra pía y memorias 1..041 rs. y 10 mrs, Valladolid, 10/10/1740.
Doc. 2: corresponde el 2º fascículo: el día 12/10/1747, en Valladolid, D. Francisco Vázquez Nieto, escribano, en nombre del prior de San Pablo y del P. guardián de del convento de San Francisco el Real de Valladolid, pide al juzgado ejecución en bienes de Alonso Rabancho y José Alonso y herederos, vecinos de Morales, por las deudas con la obra pía que fundó doña María de Perea en San Pablo, de los réditos que deben del censo que tomaron de dicha obra pía, que ascienden a 1.100 reales, más costas. El prior de San Pablo era el maestro Fr. Diego Cadenas, y el P. guardián de San Francisco, Fr. José Velázquez. Éstos dieron su poder a los dominicos Fr. Antonio Trigo y Fr. Manuel de Roces, depositarios, ante José Sanz del Río, escribano, Valladolid, 25/09/1747. Los deudores habían muerto, y se dio sentencia de remate en sus herederos; en Valladolid, 14/12/1747, por D. Fancisco Salazar y Bustamante, alcalde.
Convento de San Pablo de Valladolid
Memorias y Balances (1950-1968)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Provincia de España
Memorias Priorales o de Superiores y contrato con las Religiosas de la Anunciata (1957-1974)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Casa de Santo Tomás de Aquino de Córdoba
Memorias Priorales (1910-1965)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Rendición de Cuentas del P. Fr. Eduardo Martínez, obras de arte, Salamanca, 15/10/1910. 2 ff. manuscritos, firmas ológrafas. Documento 1.
-Rendición de Cuentas del P. Fr. Secundino Martínez, obras de arte, Salamanca, 03/11/1912. 2 ff. manuscritos, firmas ológrafas. Documento 2.
-Rendición de Cuentas del P. Fr. Alfredo Fanjul, Salamanca, 26/11/1915, 2 ff. manuscritos, firmas ológrafas y sello. Documento 3.
-Rendición de Cuentas del P. Fr. José Cuervo, Salamanca, 09/10/1920, 2 ff. manuscritos, firma ológrafa. Documento 4.
-Rendición de Cuentas del P. Fr. Daniel Avellanosa, Salamanca, 10/12/1923. 6 ff. mecanografiados, firmas ológrafas y sellos. Documento 5.
-Rendición de Cuentas del P. Fr. Domingo María Fernández, venta de objetos de arte, Salamanca, 18/01/1925, 2 ff. manuscritos. Documento 6.
-Rendición de Cuentas del P. Fr. José María Solís, venta de obras de are, Salamanca, 25/06/1927. 2 ff. manuscritos, firmas ológrafas y sello. Documento 7.
-Rendición de Cuentas del P. Fr. Estanislao García Obeso, venta de obras de arte, Salamanca, 21/06/1930, 2 ff. manuscritos, firmas ológrafas y sello. Documento 8.
-Rendición de Cuentas del P. Fr. Elías González Fierro, Salamanca, 10/08/1933. 4 ff. manuscritos, con un borrador de 2 cuartillas, firmas ológrafas. Documento 9.
-Rendimiento de Cuentas del P. Fr. Elías G. Fierro, Salamanca, 04/09/1936. 3 ff. manuscritos, firmas ológrafas y sello. Documento 10.
-Rendimiento de Cuentas del P. Fr. Cándido Miranda, Salamanca, 04/07/1939. 4 ff. mecanografiados, firmas ológrafas. Documento 11.
-Rendimiento de Cuentas del P. Fr. Alberto Colunga Cueto, Salamanca, 13/07/1942. 3 ff. manuscritos, firmas ológrafas. Documento 12. -Otro ejemplar de la Rendición de Cuentas del P. Fr. Alberto Colunga Cueto, Salamanca, 13/07/1942. 5 ff. mecanografiados, firmas ológrafas. Documento 13.
-Rendimiento de Cuentas del P. Fr. José Larrinaga, Salamanca, 29/06/1945. 2 ff. mecanografiados, sin firma del P. Larrinaga, pero sí de los consejeros. Documento 14.
-Rendimiento de Cuentas del P. Fr. Alberto Colunga Cueto, Salamanca, 18/06/1948. 5 ff. mecanografiados, firmas ológrafas. Documento 15.
-Rendimiento de Cuentas del P. Fr. Guillermo Fraile, Salamanca, 07/06/1951. 7 ff. mecanografiados, firmas ológrafas. Documento 16.
-Rendimiento de Cuentas del P. Fr. Tomás Sánchez Perancho, obras, Salamanca, 06/1954. 6 ff. mecanografiados, firmas ológrafas. Documento 17.
-“Memoria” y Balance del segundo Priorato del P. Fr. Tomás Sánchez Perancho, obras, Salamanca, 16/06/1957. 8 ff. mecanografiados + tapas y díptico impreso del VII centenario del Convento de San Esteban, firmas ológrafas y sello. Documento 18.
-Balance y Memoria del Priorato del P. Fr. Pedro Arenillas, obras, Salamanca, 20/06/1960. 10 ff. mecanografiados + tapas. Documento 19.
-Balance y Memoria del Priorato del P. Fr. Segismundo Cascón, obras, Salamanca, 22/09/1962. 8 ff. mecanografiados + tapas, firmas ológrafas. Documento 20.
-Balance y Memoria del Priorato del P. Fr. Pedro Arenillas, obras y ornamentos, Salamanca, 31/08/1965. 11 ff. mecanografiados + tapas. Documento 21.
Convento de San Esteban de Salamanca
Memorias del P. Aguado (ca.1971-1974)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Memorias del P. Aguado tituladas: Memorias de un filólogo ochentón. Primera parte. El filólogo enamorado del logos consustancial del Padre. Redacción última. Se trata del manuscrito mecanografiado con apuntes a mano, con fotos, estampas y postales incluidas. Entre ellas hay una foto de los alumnos de Las Caldas de Besaya y el P. Rafael Rubio, en el f. 152. Describe los lugares en donde estuvo, sobre todo de Salamanca, con postales del convento. Se trata de un volumen de 278 ff. numerados (algunos erróneamente) con tapa de papel manuscrita y la final de cartón. No tiene fecha, pero por autodenominarse filólogo ochentón, y por cartas (B/D AGUA b.1, exp. 2, doc. 20), ya estaba terminado en 1974. Documento 1.
-Memorias del P. Aguado. Se trata de varios folios, enumerados independientemente en 5 bloques, mecanografiados con correcciones y añadidos manuscritos. Es borrador sin encuadernar para las mismas Memorias de un filólogo ochentón. El filólogo enamorado del logos consustancial del Padre. Tiene un calendario de 1974.Documento 2.
Aguado, José María, O.P.
Parte deFondo A (Antiguo)
Tiene revisiones en 1737, 1776, 1802 y 1804. Priores: Antonio Godino, Cayetano Benítez de Lugo, Vicente Sánchez Miranda y Pedro Mansilla. Otras firmas: Fr. Jacinto Armenteros, Fr. Pedro Sierra, Manuel Maqueda, Diego González.
Convento de San Esteban de Salamanca
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Informe de la Misión en Madre de Dios. Ejemplar para el P. Provincial José Cuervo.
Sarasola Esparza, Sabas, O.P.
Memoria del Vicariato Apostólico del Urubamba y Madre de Dios, Lima, 19/06/1917
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Memoria del Vicariato a cargo del P. Ramón Zubieta.
Zubieta y Les, Ramón, O.P.
Memoria del Priorato del P. Perfecto Canteli (1900-1903)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Razón del priorato que comenzó el día 3 de octubre de 1900 para terminar en igual fecha de 1903.
Díaz, Avelino, O.P.
Memoria del Priorato del P. Justo F. Palacios (1912-1915)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Resumen del Priorato del P. Justo F. Palacios entre el 15 de julio de 1912 y el 15 de julio de 1915.
Fernández Palacios, Justo, O.P.
Memoria del Priorato del P. José María Graín (1921-1924)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Informe del Priorato del P. José María G. S. Graín desde el 20 de noviembre de 1921 a septiembre de 1924.
García Graín, José María, O.P. (obispo)
Memoria del Priorato del P. Inocencio García (1887-1890)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Cuenta del Priorato del P. Inocencio García (30 de junio de 1887 a 27 de junio de 1890).
García, Inocencio, O.P.
Memoria del Priorato del P. Antonino Saldaña (1924-1927)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Informe del Priorato del P. Antonino Saldaña (27 de septiembre de 1924 a septiembre de 1927).
Saldaña, Antonino, O.P.
Memoria del Estudio General del Convento de San José de Vergara (1948)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Memoria completa del curso 1947 - 1948.
Convento de San José de Vergara
Memoria del Estudio General: curso 1947-1948
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Memoria del Curso 1956-57 de la Universidad Laboral de Córdoba (1957)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Memoria de fin de curso con el escrito de presentación del Rector, F. Miguel Fraile Cobos.
Casa de Santo Tomás de Aquino de Córdoba
Memoria de los principales sucesos de la Peña de Francia en el siglo XIX y Lumen Domus
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
Hoyos Gómez, Manuel María de los, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Memoria económica de la Prov. de España entre agosto de 1950 y noviembre de 1951.
Provincia de España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Memoria de las seis casas que conformaban la Prefectura (Challabamba, Chirumbia, Manu, Madre de Dios y Malanquiato).
Zubieta y Les, Ramón, O.P.
Memoria de la Prefectura Apostólica de Santo Domingo de Urubamba (1911)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Memoria de las seis casas que conformaban la Prefectura (Challabamba, Chirumbia, Manu, Madre de Dios y Malanquiato).
Zubieta y Les, Ramón, O.P.
Memoria de la Comisión económica nombrada por el P. Provincial, Madrid, 28/01/1927
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Incluye:
-Cuadernillo de 36 folios, firman los PP. Vicente A. Cienfuegos, Alfredo Fanjul, Celestino José Alonso, José María Solís, José Rodríguez y Marino Vea-Murguía. Doc. 8.
-Copia, otro ejemplar firmado solo por el P. Vea-Murguía, secretario de la Comisión. Doc. 8b.
-Otra copia, 37 folios, procedente del archivo del P. Salvador y Conde. Doc. 8c.
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo A (Antiguo)
Libro Nuevo de Memoria con Índice alfabético, se empezó a escribir en 1736. Escribió lo más el P. Juan Dávila, depositario.
Convento de San Esteban de Salamanca
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de Santo Tomás de Aquino, El Olivar, de Madrid
Parte deFondo A (Antiguo)
Escrituras de las dichas memorias dejadas por fray Antonio de Sotomayor, fraile del convento de San Esteban, confesor del rey Felipe IV, arzobispo de Damasco, inquisidor general, etc. de 74.800 mrs. de juro de a 20, situados en el derecho de la media anata de mercedes. Por ellos pagó Fr. Domingo Rodríguez, testamentario de Sotomayor, la cantidad de 1 quento quatrocientos y noventa y seis mill mrs. pagados al tesorero Pedro Vaca de Herrera.
La escritura de esta carta de privilegio, es la venta que hace el rey y su consejo de hacienda, firmada en la villa de Madrid, a 15 de julio de 1649, por presidente y consejeros de hacienda. La escritura lleva el cordel de hilos de seda a colores, pero ha perdido el sello de plomo, que pendía de los hilos. Está firmada por todos los consejeros y escrita por Francisco de Arévalo.
Convento de San Esteban de Salamanca
Parte deFondo A (Antiguo)
Copia simple, manuscrita, del cuaderno en pergamino, de Las memorias que ... Fr. Antonio de Sotomayor mandó fundar en el convento de San Esteban.... 74.800 mrs. de juro situados en el derecho de la media anata de mercedes. Ver A-B-SAL-1-14.
Convento de San Esteban de Salamanca
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Memoria de Misiones del P. Vicente de Cenitagoya presentada al P. Provincial para la Congregación Intermedia.
Cenitagoya, Vicente de, O.P.
Fundación Tablares-Samaniego (1867-1939)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Escritura de venta de una casa en Valladolid sita en la calle de la Cuadra 12 (después sería calle de Riego) otorgada por D. Manuel López Gómez, D. Álvaro Lezcano y D. Eduardo Ruiz Merino como testamentarios de D.ª Dolores Salgado de Reynosa a favor de D. Pedro Gabino Deza, Valladolid, 08/01/1867. 1 cuadernillo cosido, 17 ff. texto manuscrito y en un f. también impreso. Documento 1.
-Pagarés de Propios de dos tierras en Torrelobatón, Valladolid, 20/07/1968 y 20/07/1969. 2 ff. impresos rellenados a mano + tapas, firmas del comprador D. Felipe Tablares Maldonado. Documento 2.
-Pagarés de Propios de una tierra en Torrelobatón, Valladolid, 18/01/1969. 1 f. impreso rellenado a mano + tapas, firma del comprador D. Felipe Tablares Maldonado. Documento 3.
-Pagarés de Propios de dos tierras en Torrelobatón, Valladolid, 20/02/1970 y 20/02/1971. 2 ff. impresos rellenados a mano + tapas, firmas del comprador D. Felipe Tablares Maldonado. Documento 4.
-Pagarés de Propios de dos tierras en Torrelobatón, Valladolid, 20/02/1970 y 20/02/1971. 2 ff. impresos rellenados a mano + tapas, firmas del comprador D. Felipe Tablares Maldonado. Documento 5.
-Propios de una tierra en Torrelobatón, Valladolid. Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales, 15/11/864; Pagaré de D. Felipe Tablares Maldonado, 18/01/1974; y Recibo de la Administración Económica de Valladolid a D. Felipe Tablares, 21/09/1972. 2 ff. impresos y 2 ff. impresos rellenados a mano + tapas, firmas. Documento 6.
-Escritura de venta de dos casas en Valladolid sitas en el Barrio de San Andrés, una en la calle de la Cadena y la otra en la de la Cruz Verde, que pertenecieron a la Catedral de Valladolid a favor de D. Felipe Tablares Maldonado, Valladolid, 06/11/1865. 1 cuadernillo cosido,12 ff. y 2 cuartillas, texto impreso y manuscrito, firmas. Documento 7.
-Escritura de compraventa de una casa en Valladolid sita en la calle del Conde Ansúrez otorgada por D. Francisco Trejo Alonso a favor de D.ª Saturnina Rodríguez Escudero, Valladolid, 18/06/1880 y 13/09/1880. 1 cuadernillo cosido, 5 ff. manuscritos, firmas. Documento 8.
-Planos del Proyecto de reforma de la fachada, distribución de la planta principal, reforma de laplanta baja y proyecto y costos generales de una casa en Valladolid sita en la calle de la Alegría 6, Valladolid, s.f. 2 pliegos y 1 f. trazados a mano. Documento 9.
-Escrito sobre los títulos de pertenencia de D.ª Saturnina Rodríguez como testamentaria de D. Felipe Tablares que pasan a D. Norberto Sanz Monte, esposo de D.ª Manuela Tablares, Valladolid, 07/04/1882. 1 cuartilla manuscrita, firma. Documento 10.
-Memoria de una finca en Megeces, propiedad de D. Emigdio Tablares, Valladolid, 30/10/1918. 1 cuadernillo, 6 ff. mecanografiados + tapas, firma ológrafa del ayudante de montes y perito agrícola D. Manuel Martín. Documento 11.
Tablares Maldonado, Felipe
Estado de las Misiones de Santo Domingo de Urubamba, Cuzco, 10/08/1911
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Estado enviado al P. Provincial. Adjunta copia de la memoria entregada al P. Visitador Pablo Sánchez (B/B b. 26 vPE 1, exp. 3, doc. 4). Añade el número de sacramentos administrados y otros datos de interés.
Zubieta y Les, Ramón, O.P.
Estado de la Provincia de España para el Capítulo General de 1935
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Memoria para el Capítulo General sobre la Provincia de España.
González Vigil, Esteban, O.P.
Escritura de fundación de D.ª María de Perea (1634-¿1762?)
Parte deFondo A (Antiguo)
Contiene:
-El testamento de D.ª María de Perea por el que funda una Memoria perpetua de misas rezadas y cantadas en el San Pablo de Valladolid y una obra pía de vestir niños pobres y otras obras pías, de enero de 1635 (ff. 1-21).
-Otra escritura de fundación de una capellanía en el monasterio de Nuestra Señora del Rosario y Santa Cruz, de monjas Trinitarias, 1634 (ff. 22-41).
-Un folio de las cargas que el convento de San Pablo tiene sobre la dicha fundación (f. 42).
-Folios pidiendo al Prior de San Pablo que pague al capellán de las trinitarias, año ¿1764? (f. 43-45).
En la pasta lleva el título: "Censo reservativo en favor de la Obra que en conv. de S. Pablo fundó D.ª María de Perea, contra Hermenegildo Ruiz..., vecinos de la villa de Sotillos,
Perea, María de