Asignación de Fr. Fidel Pérez al Convento de Vergara por el P. Provincial Tomás S. Perancho (1948)
- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-12-9-9
- Uni. doc. simple
- 30 de abril de 1948
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Asignación de Fr. Fidel Pérez al Convento de Vergara por el P. Provincial Tomás S. Perancho (1948)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Suárez Fernández, Manuel, O.P. (maestro general)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Índice de documentos existentes en el Archivo de Provincia (1880-1968)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Relación de documentos del Convento de Vergara en el Archivo de Provincia (1880-1968)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Relación documentos entre el 24 de marzo de 1880 y el 7 de julio de 1968.
Archivo de Provincia
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Cuervo López, José, O.P. Provincial de España y de la Prov. de Argentina
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Cuervo López, José, O.P. Provincial de España y de la Prov. de Argentina
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre el traslado de los restos de Valentín de Berriochoa.
Diputación Provincial de Vizcaya
Conventos: Coruña, Montesclaros, El Olivar (Madrid), Vergara, Villava
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Provincia de España
Carta y factura de D. Juan Azcoaga en Mondragón al Colegio de PP. Dominicos de Vergara, 18/11/1949
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Dice que adjunta el justificante de pago girado por el Banco Guipuzcoano el 28/06/1948 en concepto de obras sin terminar. Se incluye el recibo bancario del 15/11/1949 y la carta que recibe el P. Leonardo Rodríguez, Mondragón, 28/06/1948.
Juan Azcoaga (Pinturas y Decoración - Droguería General - Perfumería)
Libro de Tomas de hábito y de Profesiones (1887-1958) (pone 1897)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Cuervo: 01/11/1942 (p.45)
Visita del P. Provincial Tomás S. Perancho: 13/04/1946 (50).
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos: 07/08/1891.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Domingo Martínez: 17/08/1886, 17/02/1888.
Visita del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos: 22/08/1889, 07/08/1891.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 17/04/1893.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 17/04/1893.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/05/1897, 04/05/1899.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 22/04/1901.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 09/11/1903.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907.
Las pp. 1-9 contienen las cuentas de noviembre de 1894.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 08/08/1915, 28/08/1917, .
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1920 [sic.] debería ser 1927, 20/03/1928, 24/12/1929, 24/02/1931.
Visita del P. Provincial Esteban González Vigil: 30/01/1936, 16/12/1940.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Cuervo: 31/10/1942. 27/11/1943, 22/11/1944, 27/11/1945.
Convento de San José de Vergara
Libro de Sindicatura local de la Comunidad del PP. Dominicos de Vergara (1947-1950)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Tomás S. Perancho: 29/04/1948, 19/05/1950.
Apertura del libro en la guarda anterior, firma Fr. Aureliano Martínez, Secretario de Visita (12/06/1949).
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
En realidad es el Libro de las cuentas de Depósito. "Libro de Caja, comienza en 24 de abril de 1893, trasladando el saldo etc. resultante de las cuentas, revisadas y aprobadas en la última visita".
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 16/12/1894, 22/04/1901, 07/¿11?/1903.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/05/1897, 04/05/1899, 20/08/1908, 18/09/1910, 07/05/1913.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907, 08/08/1914, 08/08/1915.
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Alonso Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927, 20/03/1928, 24/12/1929.
Firman los PP. M. Bada, Jacinto Figueira, Rafael J. Menéndez, Pablo Monzón, Pablo Reginaldo Conrat, Inocencio Fernández Bada, Arturo Ortega, José Rodríguez, Benigno Sánchez, Nicolás Aguínaco, Paulino Álvarez, José López, Narciso Salazar, Celestino José Alonso, Emeterio Fernández, Pedro Nolasco de Medio, Manuel María Sainz, José Gafo, José María Solís, Piquero, Juan María López, Manuel Montoto, Sebastián del Río, Vicente González, Miguel Menéndez, Marino Vea-Murguía, Luciano Escandón, A. Carrión, Eulogio Madariaga, Enrique Alonso, Nicolás Albuerne, Domingo Monedero, Félix Alonso Muñiz y Eliseo Miguel.
Convento de San José de Vergara
Libro de Sacristía - Misas (1880-1897)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Domingo Martínez: 16/08/1886.
Visita del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos: 22/08/1889, 07/08/1891
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 17/04/1893, 16/11/1894.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/05/1897, 04/05/1899
Convento de San José de Vergara
Libro de Sacristía - Misas (1897-1908)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Libro de misas para uso del P. Sacristán en el Colegio de PP. Dominicos de Vergara, Libro Segundo.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 04/05/1899, 20/08/1908.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 22/¿09?/1901, 07/11/1903.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 10/09/1905, 12/09/1907
Convento de San José de Vergara
Orden Tercera. Catálogo de tomas de hábito y de Profesiones (1888-1930)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
En la guarda figura una nota sobre la fundación de la O.T. en Vergara.
Firma el P. Miguel Saralegui.
Convento de San José de Vergara
Cofradía del Cíngulo. Relación de cofrades desde 1885 a 1957
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Luis Alonso Getino: 18/07/1924.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 24/12/1929.
Firman los PP. Eulogio Madariaga, Eliseo Madariaga, Mariano Antía, Julián Fuentes, Vicente D. González, Sebastián del Río, Juan Suárez, Antonio López Couceiro, Juan María López, Pablo José Monzón, Benigno Sánchez y Miguel Saralegui.
En el f. 1 figura la fecha de fundación: 7 de marzo de 1885. El registro de los cofrades llega hasta 21/11/1957.
Convento de San José de Vergara
Libro de cuentas de la Asociación del Rosario Perpetuo del Centro de Vergara (1904-1951)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Nota de autorización en la guarda anterior, firma el P. Aureliano Martínez (11/06/1949).
Convento de San José de Vergara
Libro II de Actas del Rosario Perpetuo del Centro de Vergara (1907-1946)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Al final incluye folio doble con "Inventario de objetos pertenecientes al Altar de la Sma. Virgen del Rosario".
Convento de San José de Vergara
Cuaderno de alumnos (1880-1949)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Listas de los alumnos en cada año desde 1880 a 1949; se añade un Apéndice con otros 8 nombres, sin poner año. Se dedica una hoja a cada año.
Convento de San José de Vergara
Libro de Matrículas y Calificaciones de los alumnos del Seminario (1880-1941)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Entre las pp. 489-490 impreso de solicitud (sin utilizar), entre pp. 567-568 dos actas de notas (curso 1938-1939). Apertura del libro en guarda anterior. Interesante libro para conocer los individuos matriculados en el Colegio.
Convento de San José de Vergara
Libro de relación de gastos de los colegiales internos del Real Seminario de Vergara (1924-1930)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Entre las pp. 48-49 carta de D. Luis Damborenea al director del colegio referente a las cosas de su hijo (18/05/1924); entre las pp. 290-291 folio doble con estado de cuentas del Seminario de Vergara (enero 1852), firma Ángel Gómez de Segura (Administrador).
Convento de San José de Vergara
Libro de cursos escolares (1880-1953)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Relación de los alumnos del Real Seminario de Vergara, por años, con todos los nombres y apellidos.
Su autor es el P. Federico García Tramún, como pone al final (aunque nada más pone: Fr. Fridericus fecit). Hay varios cursos que llevan foto de alumnos y padres dominicos: 1889-1890, 1895-1896, 1900-1901, 1905-1906, 1912-1913, 1918-1919, 1921-1922, 1925-1926.
Ayudaron Manuel Múgica y Tomás Barrena. Asociación Antiguos Alumnos.
Contiene al final, en folios sueltos, un borrador de los Estatutos del Colegio.
Convento de San José de Vergara
Álbum del Real Seminario de Vergara (1912)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Firmas de antiguos alumnos del Real Seminario de Vergara.
Convento de San José de Vergara
Capítulo Provincial de Vergara de 1918
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Doc. 1. Actas del Capítulo Provincial de la Provincia de España celebrado en el Colegio de San José de Vergara del 5 al 14 de julio de 1918. Es copia mecanografiada con correcciones manuscritas. Firmas ológrafas y sello. Latín.
-Doc. 2. Proceso verbal. 1 pliego manuscrito, Vergara, 14/07/1918. Firmas.
-Doc. 3. Necrología. 1 cuadernillo mecanografiado. Es copia. Latín.
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Extracto del Rectorado del P. Celestino del 1 de noviembre de 1908 al 15 de julio de 1911.
Alonso Villar, Celestino José, O.P. (beato)
Lista de los alumnos del Real Seminario de Vergara, Curso 1891-1892
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Relación de los alumnos del Real Seminario de Vergara matriculados en el curso 1891-1892. Aparecen las firmas de los profesores que imparten cada asignatura y del Rector del Colegio.
Convento de San José de Vergara
Permiso del Obispado de Vitoria concedido al P. Rector del Colegio de Vergara, 28/01/1926
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Da licencia para exponer el Santísimo Sacramento.
Obispado de Vitoria
Solicitud del P. Celestino José Alonso en Vergara al Obispado de Vitoria, 10/08/1909
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada al Obispado de Vitoria.
Obispado de Vitoria
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Domingo Martínez: 16/08/1886 y 17/02/1888.
Visita del P. Provincial Cayetano García Cienfuegos: 23/08/1889 y 08/08/1891.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 17/04/1893, 16/11/1894, 22/09/1901 y 09/11/1903.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/03/1897, 04/05/1899, 20/08/1908, 18/09/1910 y 07/05/1913.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907, 08/08/1914, 08/08/1915, 28/08/1917.
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Alonso Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927, 24/12/1929, 23/02/1931, 28/11/1932, 02/12/1942, 27/11/1943, 24/09/1944.
Visita del P. Provincial Esteban González Vigil: 16/12/1940.
Visita del P. Provincial Tomás Sánchez Perancho: 10/03/1947, 29/04/1948, 19/05/1950.
Secretario de Visita, Fr. Aureliano Martínez: 11/06/1949.
Visita del P. Provincial Aniceto Fernández: 23/06/1953.
Convento de San José de Vergara