- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-6-1-37
- Uni. doc. simple
- 1 de junio de 1936
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Autoriza la indulgencia por cinco años.
Gillet, Martín Estanislao, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Autoriza la indulgencia por cinco años.
Gillet, Martín Estanislao, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Temas doctrinales, condenas y rehabilitaciones. Decretos de la Santa Sede. Dispensas de ayuno eucarístico.
Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Larroca Estala, José María, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Asignaciones originales entre 1884 y 1907 ordenadas alfabéticamente:
Martínez, José Domingo, O.P.
Asignaciones y nombramientos (1860-1871)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene: 8 documentos de diversos nombramientos del p. Larroca. Las fotocopias, 20, de original en AGOP V 75.
Larroca Estala, José María, O.P.
Asignaciones y nombramiento de cargos (1885-1910)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como vicerrector del Seminario de Vergara por el P. Provincial José Domingo Martínez, Palencia, 09/11/1885. Leída en Vergara, 11/11/1885. Latín. 1 f. manuscrito, firmas autógrafas y sello. Documento 1.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Lector en Teología Moral del Colegio de Vergara por el P. Provincial José Domingo Martínez, Palencia, 20/09/1886. Leída en Vergara, 26/09/1886. Latín. 1 pliego manuscrito, firmas autógrafas y sello. Documento 2.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Director de la revista El Santísimo Rosario por el P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos, Corias, 02/05/1890. 1 pliego pequeño manuscrito, firmas autógrafas y sello. Documento 3.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Rector del Seminario de Vergara por el P. Maestro José María Larroca, Roma, 05/07/1890. Leída en Vergara el 18/08/1890, y aceptación del cargo por el P. Bada el mismo días. Latín. 1 pliego manuscrito, firmas autógrafas y sello. Documento 4.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Lector de Filosofía por el P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos, Vergara, 06/08/1891. Latín. 1 pliego manuscrito, firmas autógrafas y sello. Documento 5.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Prior del convento de San Pablo de Palencia por el P. Provincial Esteban Sacrest, Madrid, 10/09/1896. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano y aceptación manuscrita, firmas autógrafas y sello. Documento 6.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Prior del convento de San José de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest, Valladolid, 07/01/1898. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano y aceptación manuscrita, firmas autógrafas y sello. Documento 7.
-Asignación del P. Manuel F. Bada a la Casa de Madrid por el P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos, Madrid, 05/06/¿1904-1908? 1 pliego impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 8.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Vicario Provincial de México y Centroamérica por el P. Provincial Esteban Sacrest, Madrid, 09/05/1910, leído al día siguiente. Latín. 1 pliego manuscrito, firmas autógrafas y sellos. Documento 9.
Fernández Bada, Manuel, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Asignación del P. Manuel Delgado Bueno al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 21/09/1950. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 1.
-Asignación de Fr. Constantino Martínez al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 05/10/1950. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 2.
-Asignación del P. Antonio Royo al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 10/11/1950. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa. Documento 3.
-Asignación de Fr. Luis García Fernández al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 30/08/1951. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 4.
-Asignación de Fr. Gabriel Fernández al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 29/03/1952. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 5.
-Asignación de Fr. Arturo Alonso Lobo al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 16/07/1952. Y asignación del P. Arturo Alonso Lobo a disposición del P. Provincial de España por el P. Maestro Manuel Suárez, Roma, 20/06/1952. Latín. 1 cuartilla y 1 folio impresos rellenados a máquina, firmas ológrafas y sellos. Documento 6.
-Asignación del P. Alberto Doblado al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 28/11/1952. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 7.
-Asignación del P. Cecilio Morán al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 29/09/1954. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 8.
-Asignación de Fr. Pío Mansilla Nava al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 29/09/1954. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 9.
-Asignación del P. Luis Gutiérrez González-Fierro al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 20/10/1954. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 10.
-Asignación de Fr. Emilio Gómez Gutiérrez al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 27/02/1955. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 11.
-Asignación de Fr. Javier García Guerra al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 20/10/1955. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 12.
-Asignación de Fr. José Fernández Blanco al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 29/12/1955. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 13.
-Asignación de Fr. Miguel García Ripa al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 29/12/1955. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 14.
-Asignación de Fr. Luis Arrizabalaga Miedes al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 29/12/1955. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 15.
-Asignación de Fr. Primitivo Nogal Miguel al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 29/12/1955. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 16.
-Asignación de Fr. Alejandro Muñoz Pando al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 29/12/1955. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 17.
-Asignación del P. José Salguero al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 18/01/1956. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 18.
-Asignación del P. Carlos Alonso Alonso al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 05/09/1956. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 19.
-Asignación de Fr. Manuel Díez Sánchez al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 20/10/1957. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 20.
-Asignación de los FF. Juan Hermosilla García-Echave y José Antonio Marcén Tihista al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 18/10/1958. Latín. 1 f. mecanografiado, firma ológrafa y sello. Documento 21.
-Asignación del P. Bonifacio Llamera Fernández al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 06/12/1959. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 22.
-Asignación del P. Jesús Fernández de Viana Vicente al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 06/12/1959. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 23.
-Asignación de Fr. Vicente Hernández al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 14/09/1960. Latín. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello. Documento 24.
-Asignación del P. Manuel González de la Fuente al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 14/09/1960. Latín. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello. Documento 25.
-Asignación del P. Felipe García Llamera al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 14/09/1960. Latín. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello. Documento 26.
-Asignación de Fr. Gundisalvo Sáinz Zárate al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 27/01/1961. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 27.
-Asignación de Fr. Jesús Espeja Pardo al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 03/10/1961. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 28.
-Asignación de Fr. Bernardo Fernández al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 07/10/1961. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 29.
-Asignación del P. José Maíllo Gascón al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 10/12/1961. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 30.
Convento de San Esteban de Salamanca
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Asignación del P. Ignacio Blázquez al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 26/01/1947. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 1.
-Asignación del P. Domingo María Fernández al convento de San Esteban de Salamanca, Palencia, 27/08/1947. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 2.
-Asignación del P. Manuel Cuervo al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 19/11/1947. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 3.
-Asignación de Fr. Tomás Beltrán al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 01/09/1948. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa. Documento 4.
-Asignación del P. Maximiliano García al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 01/09/1948. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 5.
-Asignación del P. Bernardino Marina al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 01/09/1948. Y asignación del P. Bernardino Marina a disposición del P. Provincial de España por el P. Maestro Manuel Suárez, Roma, 29/09/1948. Latín. 1 cuartilla y 1 folio impresos rellenados a mano, firmas ológrafas. Documento 6.
-Asignación de Fr. Emilio Torrico al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 20/11/1948. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa. Documento 7.
-Asignación de Fr. Serafín Vegas al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 24/12/1948. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa. Documento 8.
-Asignación de Fr. Miguel Flores al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 20/05/1949. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa. Documento 9.
-Asignación del P. Manuel Tuya Solar al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 09/11/1949. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa. Documento 10.
Convento de San Esteban de Salamanca
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Asignación del P. José Cuervo al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 26/07/1934. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 1.
-Asignación del P. Gundisalvo Tavares al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Martín Gillet, Madrid, 15/09/1934. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 2.
-Asignación de Fr. Emilio González al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 22/09/1934. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 3.
-Asignación del P. Vicente Berecíbar al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 22/09/1934. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 4.
-Asignación del P. Matías García al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 22/09/1934. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 5.
-Asignación del P. José López al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Vicario Provincial Luis G. A. Getino, Madrid, 14/01/1935. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 6.
-Asignación del P. Enrique Ron al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Vicario Provincial Luis G. A. Getino, Madrid, 14/01/1935. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 7.
-Asignación del P. Raimundo Castaño al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Vicario Provincial Luis G. A. Getino, Madrid, 14/01/1935. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 8.
-Asignación del P. José Vázquez al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Vicario Provincial Luis G. A. Getino, Madrid, 14/01/1935. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 9.
-Asignación del P. Luis Fátima Luque al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Vicario Provincial Luis G. A. Getino, Salamanca, 16/02/1935. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 10.
-Asignación del P. Raimundo Castaño al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 17/09/1935. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 11.
-Asignación del P. Enrique Ron al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 17/09/1935. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 12.
-Asignación del P. Gabriel Millán al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 15/10/1935. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 13.
-Asignación del P. Alfonso Marqués al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 15/10/1935. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 14.
-Asignación del P. José Vázquez al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 17/09/1935. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 15.
-Asignación del P. José López al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 25/09/1935. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 16.
-Asignación del P. Vital Luis Gómara al convento de San Esteban de Salamanca, Oviedo, 19/11/1935. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 17.
-Asignación del P. Manuel Delgado al convento de San Esteban de Salamanca, Oviedo, 13/06/1936. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 18.
-Asignación de Fr. Antonio Dobaño al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Martín Gillet, Roma, 30/12/1936. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 19.
-Asignación del P. Lesmes Alcalde al convento de San Esteban de Salamanca, Palencia, 18/06/1937. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 20.
-Asignación del P. Antonio Carrión al convento de San Esteban de Salamanca, Palencia, 18/06/1937. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 21.
-Asignación del P. Joaquín Pérez Pando al convento de San Esteban de Salamanca, Palencia, 18/06/1937. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 22.
-Asignación de Fr. Flaviano Santos al convento de San Esteban de Salamanca, Palencia, 19/06/1937. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 23.
-Asignación de Fr. Gerardo Bolaños al convento de San Esteban de Salamanca, Palencia, 19/06/1937. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 24.
-Asignación del P. Emilio Sauras, de la Provincia de Aragón, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Martín Gillet, Roma, 11/09/1937. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 25.
-Asignación de Fr. José de Diego al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 15/01/1938. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 26.
-Asignación de Fr. Felipe Fernández al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 15/01/1938. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 27.
-Asignación de Fr. Amador Barriuso al convento de San Esteban de Salamanca, Palencia, 16/02/1938. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 28.
-Asignación del P. Alipio Alonso al convento de San Esteban de Salamanca, Palencia, 16/02/1938. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 29.
-Asignación de Fr. Mariano Concejo al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 31/07/1939. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 30.
-Asignación del P. Sadoc Lerga al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 31/07/1939. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 31.
-Asignación de Fr. Damián González al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 12/09/1939. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 32.
-Asignación del P. Teófilo Urdánoz al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 12/09/1939. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 33.
-Asignación del P. Enrique Álvarez al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 28/10/1939. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 34.
-Asignación del P. Juan Prieto al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 17/10/1940. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 35.
-Asignación del P. Benito Celada al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 17/10/1940. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 36.
-Asignación del P. Félix Fernández de Viana al convento de San Esteban de Salamanca, Bilbao, 09/11/1941. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa y sello. Documento 37.
Convento de San Esteban de Salamanca
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Asignación de Fr. Nicanor Menéndez al convento de San Esteban de Salamanca, Oviedo, 22/07/1922. Latín. 1 f. impreso rellenado a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 1.
-Asignación de Fr. Ángel Álvarez al convento de San Esteban de Salamanca, Oviedo, 22/07/1922. Latín. 1 f. impreso rellenado a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 2.
-Asignación de Fr. Antonio J. del Riego al convento de San Esteban de Salamanca, Oviedo, 22/07/1922. Latín. 1 f. impreso rellenado a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 3.
-Asignación del P. Eduardo Rodríguez al convento de San Esteban de Salamanca, Oviedo, 22/07/1922. Latín. 1 f. impreso rellenado a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 4.
-Asignación de Fr. Román Cachero al convento de San Esteban de Salamanca, Oviedo, 22/07/1922. Latín. 1 f. impreso rellenado a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 5.
-Asignación de Fr. Juan de la Cruz Burges al convento de San Esteban de Salamanca, Oviedo, 22/07/1922. Latín. 1 f. impreso rellenado a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 6.
-Asignación de Fr. Romualdo Calderón al convento de San Esteban de Salamanca, Las Caldas, 24/08/1922. Latín. 1 f. impreso rellenado a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 7.
-Asignación de Fr. Juan Bautista Martín al convento de San Esteban de Salamanca, Las Caldas, 24/08/1922. Latín. 1 f. impreso rellenado a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 8.
-Asignación del P. Nicomedes Delgado al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 07/09/1922. Latín. 1 f. impreso rellenado a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 9.
-Asignación del P. Ignacio G. M. Reigada al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 15/09/1922. Latín. 1 f. impreso rellenado a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 10.
-Asignación de Fr. Primitivo Hernández al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 22/09/1922. Latín. 1 f. impreso rellenado a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 11.
-Asignación de Fr. Manuel Requejo al convento de San Esteban de Salamanca, Caleruega, ¿15?/10/1922. Latín. 1 f. impreso rellenado a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 12.
-Asignación del P. Higinio Cortázar al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 15/10/1922. Latín. 1 f. impreso rellenado a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 13.
-Asignación del P. Rafael Rubio al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 17/10/1922. Latín. 1 f. impreso rellenado a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 14.
-Asignación del P. Francisco Barbado, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Leonardo Lehu, Vicario del P. Maestro, Roma, 21/10/1922. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 15.
-Asignación de Fr. Guillermo del Val, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Leonardo Lehu, Vicario del P. Maestro, Roma, 21/10/1922. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 16.
-Asignación de Fr. Félix Martínez, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Leonardo Lehu, Vicario del P. Maestro, Roma, 21/10/1922. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 17.
-Asignación de Fr. Julián Fernández, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Leonardo Lehu, Vicario del P. Maestro, Roma, 21/10/1922. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 18.
-Asignación de Fr. Basilio Jiménez, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Leonardo Lehu, Vicario del P. Maestro, Roma, 21/10/1922. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 19.
-Asignación de Fr. Antonio Trancho, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Leonardo Lehu, Vicario del P. Maestro, Roma, 21/10/1922. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 20.
-Asignación de Fr. Francisco Martínez, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Leonardo Lehu, Vicario del P. Maestro, Roma, 21/10/1922. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 21.
-Asignación del P. Maximiliano Canal al Colegio Angélico de Roma por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 19/01/1923. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 22.
-Asignación del P. Sabino Alonso a la disposición del P. Provincial de España por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 07/06/1923. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 23.
-Asignación del P. Sabino Alonso al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 13/09/1923. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa. Documento 24.
-Asignación de los FF. Vicente Borondo, José Cachero, Jesús Suárez, Urbano Vélez y Enrique Álvarez al convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 13/09/1923. Latín. 1 f. mecanografiado, firma ológrafa. Documento 25.
-Asignación de Fr. Reinaldo Ramírez, de la Provincia de San Lorenzo de Chile, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 20/09/1923. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 26.
-Asignación de Fr. Jordán Jiménez, de la Provincia de San Lorenzo de Chile, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 20/09/1923. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 27.
-Asignación de Fr. Enrique D. Ebeling, de la Provincia de San Lorenzo de Chile, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 20/09/1923. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 28.
-Asignación de Fr. Agustín Gálvez, de la Provincia de San Lorenzo de Chile, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 20/09/1923. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 29.
-Asignación de Fr. Tomás Pino, del convento de Recol. Dom. de Chile, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 17/10/1923. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 30.
-Asignación del P. Tomás M. Martín al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 31/12/1923. Latín. 1 f. impreso rellenado a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 31.
-Asignación de Fr. Félix Calderón al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 07/05/1924. Latín. 1 f. impreso rellenado a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 32.
-Asignación de Fr. Gregorio Merino al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 29/05/1924. Latín. 1 f. impreso rellenado a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 33.
-Asignación del P. Manuel Fernández al convento de San Esteban de Salamanca, Padrón, 05/07/1924. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello. Documento 34.
-Asignación de Fr. Xisto Velasco al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 02/09/1924. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 35.
-Asignación de los FF. Alberto Montes de Oca, José Heredia, Santiago Franco, Francisco Pérez, Celedonio Álvarez, Benedicto Celada, Ignacio Calzada, Ignacio Blázquez, Mariano Antía, Fernando Menéndez y Emiliano Uriarte al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 02/09/1924. Latín. 1 f. mecanografiado, firma ológrafa y sello. Documento 36.
-Asignación del P. Jerónimo Nachón al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 07/09/1924. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 37.
-Asignación de Fr. Rafael Fuentes al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 11/09/1924. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 38.
-Asignación de Fr. Domingo de la Huerta, del convento de Recol. Dom. de Chile, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 19/10/1924. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 39.
-Asignación de Fr. Tomás Pino, del convento de Recol. Dom. de Chile, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 19/10/1924. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 40.
-Asignación de Fr. Carlos Ruiz de Gamboa, de la Provincia de San Lorenzo de Chile, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 30/10/1924. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 41.
-Asignación de Fr. Manuel López Tascón al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 26/12/1924. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 42.
-Asignación de Fr. Vicente Borondo, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 03/01/1925. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 43.
-Asignación de Fr. José Cachero, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 29/01/1925. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 44.
-Asignación de Fr. Alfonso Morán al convento de San Esteban de Salamanca, Vergara, 30/08/1925. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 45.
-Asignación de Fr. Domingo Pérez al convento de San Esteban de Salamanca, Vergara, 30/08/1925. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 46.
-Asignación de Fr. Mariano Revertegat al convento de San Esteban de Salamanca, Vergara, 30/08/1925. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 47.
-Asignación del P. José María G. Graín al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 10/10/1925. Latín. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma ológrafa y sello. Documento 48.
Convento de San Esteban de Salamanca
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Asignación de los FF. Manuel Rodríguez, Domingo Fernández, Marcelino González, Manuel Suárez, José López Tascón, Reginaldo García, Amancio García, Luis Menéndez, Benedicto Mateos, Antonio G. Flórez y Vicente Palacín al convento de San Esteban de Salamanca, Oviedo, 21/10/1918. Latín. 1 f. mecanografiado, firma ológrafa y sello. Documento 1.
-Asignación del P. Alberto Colunga al convento de San Esteban de Salamanca, Oviedo, 22/10/1918. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello. Documento 2.
-Asignación del P. Sabino Martínez Lozano al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 23/11/1918. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello. Documento 3.
-Asignación de los FF. Manuel Suárez, Ángel Rodríguez, Agustín M. Sánchez, Vicente Rodríguez, Martín García, Emilio González, Antonio E. Alonso y José Wulf al convento de San Esteban de Salamanca, Vergara, 31/10/1919. Latín. 1 f. mecanografiado, firma ológrafa y sello. Documento 4.
-Asignación de los FF. Pedro Telmo Fidalgo, Teófilo Arana, Vicente Berecíbar, Sadoco Lerga, Fernando Fuentes, Santiago Pastor, Félix de Santo Antonino Vélez, José María Palacio, León E. Crespo al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 19/09/1920. Latín. 1 f. mecanografiado, firma ológrafa y sello. Documento 5.
-Asignación del P. Sabino Alonso al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 19/09/1920. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello. Documento 6.
-Asignación del P. Alberto Colunga al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 19/09/1920. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello. Documento 7.
-Asignación de Fr. Luis Montes al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 22/10/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello. Documento 8.
-Asignación de Fr. César Fernández al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 22/10/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello. Documento 9.
-Asignación de Fr. Jacinto Garrastachu al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 22/10/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello. Documento 10.
-Asignación de Fr. Manuel Delgado al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 22/10/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello. Documento 11.
-Asignación de Fr. Ceslao J. Blázquez al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 22/10/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello. Documento 12.
-Asignación de Fr. Luis Suárez, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 04/11/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 13.
-Asignación de Fr. Luis Soto, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 04/11/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 14.
-Asignación de Fr. Ramón (Raymundo) Fernández, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 04/11/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 15.
-Asignación de Fr. Antonio Ibáñez, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 04/11/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 16.
-Asignación de Fr. Juan A. Linares, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 04/11/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 17.
-Asignación de Fr. Salvador Villalba, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 04/11/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 18.
-Asignación de Fr. Simón Antolín Moro, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 04/11/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 19.
Convento de San Esteban de Salamanca
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
Convento de San Esteban de Salamanca
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Suárez Fernández, Manuel, O.P. (maestro general)
Asignación del P. Toribio Ardanza al Convento de Vergara por el P. Maestro José María Larroca (1890)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Larroca Estala, José María, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Lo asigna a la Casa de Córdoba, U.L.C.
Browne, Michael, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Lo asigna a la Casa de Córdoba, U.L.C.
Browne, Michael, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Lo asigna a la Casa de Córdoba, U.L.C.
Browne, Michael, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Una vez terminado su periodo en la Curia General, es asignado a la voluntad del P. Provincial de la Provincia de España.
Theissling, Ludwig, O.P. (Maestro de la O.P.)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Lo asigna a la Casa de Córdoba, U.L.C.
Browne, Michael, O.P.
Asignación del P. Hipólito Andoin al Convento de Vergara por el P. Maestro José María Larroca (1890)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Larroca Estala, José María, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Traslado y asignación del P. Cecilio Morán de la Provincia de Chile a la de España.
Gillet, Martín Estanislao, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Larroca Estala, José María, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Lo asigna a la Casa de Córdoba, U.L.C.
Browne, Michael, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Lo asigna a la Casa de Córdoba, U.L.C.
Browne, Michael, O.P.
Apostolicae Litterae S. C. de Propaganda Fide fundando tres prefecturas, Roma, 05/02/1900
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Legalizada por el P. Manuel Álvarez.
Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe
Apostolicae Litterae elevando a Vicariato la Prefectura de Puerto Maldonado, Roma, 04/07/1913
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Copia mecanografiada y legalizada por el P. Manuel Álvarez.
Álvarez Renard, Manuel, O.P. Prov. del Perú
Antiphonarium Sacri Ordinis Praedicatorum Pro Diurnis Horis
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Antifonario de Horas Diurnas.
Gillet, Martín Estanislao, O.P.
Algunos documentos de la Santa Sede a la Orden de Predicadores
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Documentos de la Sede Sede: sobre la Cofradía del Rosario, Carta al Capítulo General de la O.P., Obligación del rezo coral y carta a los Generales de las Órdenes Mendicantes sobre el rezo coral.
León XIII, papa
Actas o fragmentos de Actas de Capítulos Provinciales (1241 - 1464)
Parte deFondo A (Antiguo)
Contiene Actas o fragmentos de los Capítulo provinciales de; Burgos (1241), Pamplona (1242), Palencia (1243), Salamanca (1244), Palencia (1249), Toledo (1250), Palencia (1256), Zaragoza (1257), León (1275), Estella (1281), Barcelona (1299), Ciudad Real (1434), Córdoba (1464).
Provincia de España
Parte deFondo C (Otras provincias)
La estructura propia de las Actas de capítulos provinciales. Interesantes son los estatutos que se recogen aquí: de la Provincia , del Vicariato Provincial de Venezuela, de la economía provincial y el apostolado del Rosario. Se publica la necrología desde el anterior capítulo.
Al principio lleva la carta de aprobación de estas Actas, del Rmo. Maestro de la O.P., Fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa, Roma, Santa Sabina, 27/10/2004.
Provincia dominicana de Bética o Andalucía
Actas del Capítulo Provincial celebrado en Toro, 1801 Fotocopias
Parte deFondo A (Antiguo)
El original del AGOP no está impreso, sino manuscrito y con numeración. En nuestro AHDOPE se conserva el Acta de este capítulo Impresa, original,. ..
Provincia de España
Actas del Capítulo Provincial celebrado en Toro, 1796 Fotocopias
Parte deFondo A (Antiguo)
El original no está impreso, sino manuscrito y sin numerar. En nuestro AHDOPE no se conserva acta de este capítulo, fuera de esta fotocopia.
Provincia de España
Actas del Capítulo Provincial celebrado en Palencia, (1833) Fotocopias
Parte deFondo A (Antiguo)
El original del AGOP no está impreso, sino manuscrito y sin numeración. En nuestro AHDOPE no se conserva el Acta de este capítulo Impresa.
Provincia de España
Actas del Capítulo General de Roma (1938)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Actas del Capítulo General de 1938 en Roma (Santa Sabina).
Gillet, Martín Estanislao, O.P.
Actas del Capítulo General de Roma (1935)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Actas del Capítulo General de 1935 en Roma (Angelicum).
Gillet, Martín Estanislao, O.P.
Actas del Capítulo General de Roma (1924)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Actas del Capítulo de 1924 en Roma.
Theissling, Ludwig, O.P. (Maestro de la O.P.)
Actas de los Capítulos Provinciales de la Provincia de España (1506 - 1511)
Parte deFondo A (Antiguo)
Contiene Actas de los Capítulos Provinciales de: Burgos(1506), Zamora (1508), Valladolid (1509), Sevilla (1511).
Provincia de España
Actas de los capítulos provinciales de la provincia de España , Mecanografiadas (1489-1599)
Parte deFondo A (Antiguo)
-Contiene las Actas de los capítulos de la Congregación de la observancia (reforma) y de la provincia tras la unificación de ambas. Cada acta de capítulo está en un cuadernillo,de factura casera y cosido con grapas. Son en total 46 Actas más otras 4 que están repetidas.
Provincia de España
Actas de los Capítulos Generales del 2001 al 2010
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Actas del Capítulo del 2001 en Providence (Providence College, Rhode Island).
-Actas del Capítulo del 2004 en Cracovia.
-Actas del Capítulo del 2007 en Bogotá.
-Actas del Capítulo del 2010 en Roma.
Azpiroz Costa, Carlos Alfonso, O.P.
Actas de los Capítulos Generales de 1977 a 1986
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Actas del Capítulo de 1977 en Quezon City.
-Actas del Capítulo de 1980 en Walberberg.
-Actas del Capítulo de 1983 en Roma.
-Actas del Capítulo de 1986 en Ávila.
Couesnongle, Vicente de, O.P.