Cuentas y notas de cuentas (1864-1927)
- ES 37274.AHDOPE B-B-b-19/1-4
- File
- 1864 - 1927
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Orge, Antonio, O.P., Comisario Apostólico
Cuentas y notas de cuentas (1864-1927)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Orge, Antonio, O.P., Comisario Apostólico
Memoria de la Comisión económica nombrada por el P. Provincial, Madrid, 28/01/1927
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Incluye:
-Cuadernillo de 36 folios, firman los PP. Vicente A. Cienfuegos, Alfredo Fanjul, Celestino José Alonso, José María Solís, José Rodríguez y Marino Vea-Murguía. Doc. 8.
-Copia, otro ejemplar firmado solo por el P. Vea-Murguía, secretario de la Comisión. Doc. 8b.
-Otra copia, 37 folios, procedente del archivo del P. Salvador y Conde. Doc. 8c.
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El P. Maestro comunica la entrega de las Misiones del Urubamba a la Provincia de España, en latín. El P. Provincial dedica unas palabras en español.
Cormier, Jacinto María, O.P.
Carta del P. Ángel María Gómez al P. Provincial José Cuervo, Palencia, 19/04/1933
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Carta sobre su excedencia del convento de Palencia para vivir un tiempo con su familia. Incluye acta de reunión sobre el asunto del P. Ángel Gómez, firmado y fechado el 12/05/1933, en la que se describe el regreso del fraile al convento tras su fuga.
Gómez, Ángel María, O.P.
Documentos de la Curia General (1900-1907)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Documento 1. Circular del P. Maestro Andreas Frühwirth, Roma, 20/01/1894. 1 cuadernillo impreso, 5 pp., cosido. Latín.
-Documento 2. Indulgencia por la causa de beatificación de los mártires de China, Tunkín y Conchichina, Sagrada Congregación de Ritos, Roma, 25/06/1900. 1 folio impreso. Latín.
-Documento 3. Circular del P. Maestro Andreas Frühwirth, Roma, 29/08/1900. 1 cuadernillo impreso, 7 pp., cosido. Latín.
-Documento 4. Circular del P. Maestro Andreas Frühwirth, Roma, 06/01/1903. 1 pliego impreso, 4 pp. Latín.
-Documento 5. Circular del P. Maestro Andreas Frühwirth, Roma, 22/04/1903. 1 cuadernillo impreso, 6 pp., cosido. Latín.
-Documento 6. Circular del P. Maestro Andreas Frühwirth, Roma, 25/08/1903. 1 cuadernillo impreso, cosido, 6 pp. Latín.
-Documento 7. Circular del P. Maestro Andreas Frühwirth, Roma, 19/09/1903. 1 cuadernillo impreso, cosido, 6 pp. Latín.
-Documento 8. Circular del P. Maestro Andreas Frühwirth, Roma, 19/03/1904. 1 cuadernillo impreso, cosido, 6 pp. Latín.
-Documento 9. Circular del P. Maestro Andreas Frühwirth, Roma, 16/08/1905. 1 cuadernillo impreso, cosido, 18 pp. Latín.
-Documento 10. Circular del P. Procurador Henricus Desqueyrous, Roma, 08/12/1905. 1 cuartilla impresa. Latín.
-Documento 11. Sumario de Indulgencias, Privilegios e Indultos de hermanos y hermanas de la Tercera Orden, Roma, 13/06/1906, y Rescripto de Pío X, Roma, 31/07/1906. 1 pliego grande con 6 caras, impreso. Latín.
-Documento 12. Circular del P. Maestro Jacinto María Cormier, Roma, 04/08/1906, sobre las misiones en Urubamba, y Carta del P. Provincial Vicente A. Cienfuegos, Vergara, 30/08/1906, en castellano. 1 pliego impreso. Latín. 2 ejemplares.
-Documento 13. Circular del P. Maestro Jacinto María Cormier, Roma, 14/09/1906. 1 pliego impreso. Latín.
-Documento 14. Circular del P. Maestro Jacinto María Cormier, Roma, 29/06/1907. 1 pliego pequeño impreso, 4 pp. Latín. 2 ejemplares.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Documentos Personales (1889-1956)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Orden alfabético. 1889-1956:
-Medina Rodríguez, Luciano María, cert. de confirmación, de bautismo y de buena conducta, Gijón, 04/07/1927, cert. médico, Gijón, 09/07/1927, informe del obispo de Oviedo, 07/03/1928, y testamento, Corias, 17/03/1935. Documentos 1 al 6.
-Mellado Izquierdo, Santiago, cert. académico, Coria, 16/07/1927, cert. médico, Garnovillas, 19/01/1925, cert. de confirmación, de buena conducta y de bautismo, Garnovillas, 20/07/1927, informe del obispo de Coria, Coria, 13/08/1927, carta del P. Ludovico Rebolledo al P. Francisco María Gutiérrez, Barcelona, 02/08/1927. Documentos 7 al 13.
-Melero, Ramiro, asignación a Corias, Madrid, 15/12/1905. Documento 14.
-Menéndez, Ángel, asignación a Corias, Madrid, 29/08/1921. Documento 15.
-Menéndez, Julio, rescripto, Roma, 04/09/1900. Documento 16.
-Menéndez, Manuel, asignación a Corias, Madrid, 01/01/1915. Documento 17.
-Menéndez, Rafael, inventario de bienes, 10/10/1889. Documento 18.
-Menéndez García, Juan, testamento, Corias, 25/09/1894. Documento 19.
-Menéndez López, Fernando Nicanor, cert. de bautismo, Gijón, 23/06/1938. Documento 20.
-Menéndez Membiela, Valentín, cert. de bautismo, Sorriba, 05/02/1928, informe del obispo de Oviedo, Oviedo, 08/03/1928. Documentos 21 y 22.
-Menéndez Rodríguez, Benigno Antonio, cert. de bautismo y de confirmación, Corias, 30/09/1926, informe del obispo de Oviedo, Oviedo, 16/08/1929. Documentos 23 al 25.
-Menéndez Rodríguez, Manuel, cert. de bautismo y confirmación, Madrid, 23/11/1910, San Vicente de N., 07/10/1921, informe del obispo de Madrid-Alcalá, Madrid, 30/03/1925. Documentos 26 y 27.
-Mier Alonso, Leandro, cert. médico, Cistierna, 01/10/1926. Documento 28.
-Miguel López, Leopoldo, cert. de bautismo, confirmación y buena conducta, Pajares, 24/09/1930, cert. médico, Pajares, 26/09/1930, informe del obispo de Zamora, Zamora, 23/01/1931. Documentos 29 al 31.
-Miranda Calzón, Herminio, asignación a Corias, Madrid, 12/10/1956, cert. de confirmación, de bautismo y de buena conducta, Clavillas, 25 y 27/03/1946. Documentos 32 al 35.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Documentos Personales (1875-1949)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Orden alfabético. 1875-1949:
-Parcel García, Andrés María, cert. médico, Monturque (Córdoba), 05/10/1949, informe para testimoniales, Corias, 04/05/1950, cert. de bautismo, Monturque, 06/10/1949, cert. de buena conducta, Monturque, 06/10/1949. Documentos 1 al 4.
-Pérez Alberdi, Genaro (Jenaro) Felipe, cert. de bautismo y de confirmación, Pamplona, 20/01/1930, informe del obispo de Pamplona, 13/02/1930. Documentos 5 al 7.
-Pérez Castellanos, Maurilio, cert. médico, Valmadrigal, 10/11/1926, cert. de bautismo y confirmación, Valmadrigal, 13/11/1926, informe del obispo de León, León, 04/11/1929, consentimiento del padre para ingresar en la O.P., Valmadrigal, 13/11/1926. Documentos 8 al 11.
-Pérez García, Luis, cert. médico, Navelgas, 19/09/1941, cert. de buena conducta y de bautismo, San Eulalia de Miño Tineo, 20/09/1941. Documentos 12 al 14.
-Pérez González, Manuel, cert. de bautismo y confirmación, Trelle, 23/02/1943, cert. de buena conducta, Salamanca, 26/01/1945, cert. médico, Moreiras, 14/07/1945, cert. de buena conducta, Santiago, 30/05/1946. Documentos 15 al 18.
-Pérez Muñoz, Cayetano, cert. de bautismo y confirmación, Campomanes, 03/09/1921, informe del obispo de Oviedo, Oviedo, 03/02/1925. Documentos 19 y 20.
-Pérez Pérez, José, cert. de bautismo y confirmación, Paradinas, 08/09/1929, cert. de buena conducta, Segovia, 15/10/1929. Documentos 21 y 22.
-Piñeiro, Antonio, asignación a Corias, Madrid, 15/12/1905, rescripto, Roma, 12/10/1906. Documentos 23 y 24.
-Piñeiro Menéndez, José Manuel, cert. de buena conducta, Gijón, 30/04/1928, carta al P. Rector, Gijón, 01/05/1928, cert. médico, Gijón, 01/05/1928, cert. de bautismo, Gijón, 03/05/1928, carta al P. Superior, Gijón, 15/05/1928, carta al P. Superior, carta al P. Rector, Gijón, 07/05/1928, carta al P. Fernando María Gutiérrez, Gijón, cert. de conducta, Carrión de los Condes, 23/05/1928, cert. de buena conducta, Gijón, 23/05/1928, informe, Carrión de los Condes. Documentos 25 al 35.
-Piñeiro, Manuel; Rodríguez, Enrique; y Rivero, Carlos, informe de alumnos despedidos del Convento y los motivos, ¿Corias, 1928? Documento 36.
-[Pío] Carreras, José, informe del examen de confesor, Santiago de Compostela, 25/11/1875. Documento 37.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 09/11/1903.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907.
Las pp. 1-9 contienen las cuentas de noviembre de 1894.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
En realidad es el Libro de las cuentas de Depósito. "Libro de Caja, comienza en 24 de abril de 1893, trasladando el saldo etc. resultante de las cuentas, revisadas y aprobadas en la última visita".
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 16/12/1894, 22/04/1901, 07/¿11?/1903.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/05/1897, 04/05/1899, 20/08/1908, 18/09/1910, 07/05/1913.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907, 08/08/1914, 08/08/1915.
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Alonso Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927, 20/03/1928, 24/12/1929.
Firman los PP. M. Bada, Jacinto Figueira, Rafael J. Menéndez, Pablo Monzón, Pablo Reginaldo Conrat, Inocencio Fernández Bada, Arturo Ortega, José Rodríguez, Benigno Sánchez, Nicolás Aguínaco, Paulino Álvarez, José López, Narciso Salazar, Celestino José Alonso, Emeterio Fernández, Pedro Nolasco de Medio, Manuel María Sainz, José Gafo, José María Solís, Piquero, Juan María López, Manuel Montoto, Sebastián del Río, Vicente González, Miguel Menéndez, Marino Vea-Murguía, Luciano Escandón, A. Carrión, Eulogio Madariaga, Enrique Alonso, Nicolás Albuerne, Domingo Monedero, Félix Alonso Muñiz y Eliseo Miguel.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Rodríguez, Joaquín, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Lo asigna al Convento de Padrón.
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Nombramientos de Vicario Provincial (1904-1964)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
Convento de San Esteban de Salamanca
Priores y Subpriores (1892-1965)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
Convento de San Esteban de Salamanca
Documentación sobre materia de estudios (1895-1966)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
Convento de San Esteban de Salamanca
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
Convento de San Esteban de Salamanca
Carta del P. Vicente Álvarez Cienfuegos al P. Maestro Jacinto María Cormier, Madrid, 08/12/1909
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre el P. Pedro Nolasco de Medio, asociaciones del Rosario...
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Cartas del Maestro y Curia General de Roma.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene: la mayoría son MS y originales
Curia General O.P. (Roma)
Capítulo Provincial de Salamanca de 1934, informes y memorias
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Doc. 1. Resultado del escrutinio. 1 pliego mecanografiado con nombres manuscritos. Sellado. Es copia. Madrid, 25/06/1934. Latín.
-Doc. 2. Acta de elección de Socio del Prior a Fr. Juan Burges. 1 folio mecanografiado con nombres manuscritos. Sellado. Es copia. Vergara, 17/05/1934. Latín.
-Doc. 3. Petición de obras para el Convento de San Esteban. 1 folio mecanografiado. Firma ológrafa. Es copia.
-Doc. 4. Resultado del escrutinio. 1 pliego mecanografiado y manuscrito. Sellado. Es copia. Salamanca, 13/05/1934. Latín.
-Doc. 5. Carta de los PP. Enrique Izquierdo y Miguel Rodríguez al Definitorio, Las Caldas de Besaya, 05/07/1934. 1 folio manuscrito. Firmas y sello.
-Doc. 6. Relación del Estado personal, disciplinar y económico del Convento de Santo Tomás de Madrid, P. A. Fanjul, Madrid, 06/1934. 1 folio plegado manuscrito. Firmado.
-Doc. 7. Consideraciones del P. Rector Nicolás Albuerne sobre el personal y disciplina del Colegio de Corias, Corias, 06/1934. 2 cuartillas manuscritas. Firmado.
-Doc. 8. Consideraciones del P. Rector Miguel Menéndez sobre el personal y disciplina del Colegio de Vergara, Vergara, 1934. 3 cuartillas manuscritas. Firmado.
-Doc. 9. Relación del P. José Martín sobre el estado personal, disciplinar y económico del Convento de San Pablo de Valladolid, 06/1934. 1 folio largo mecanografiado. Firmado y sellado. Es copia firmada.
-Doc. 10. Relación del P. Elías G. Fierro sobre el estado personal, regular y económico del Convento de San Esteban de Salamanca, 04/07/1934. 1 folio plegado manuscrito. Firmado.
-Doc. 11. Relación del P. Emilio González Alfondo sobre el estado personal, disciplinar y económico del Convento de San José de Padrón, 1934. 1 cuartilla mecanografiada. Firmado.
-Doc. 12. Relación del P. Estanislao García Obeso sobre el estado personal, disciplinar y económico del Convento de Santo Domingo de Oviedo, Salamanca, 02/07/1934. 1 folio plegado manuscrito. Firmado. Acta de elección. 1 pliego mecanografiado. Firmado y sellado.
-Doc. 13. Relación del P. Joaquín Álvarez sobre el estado personal, disciplinar y económico del Santuario de Montesclaros, 21/06/1934. 2 folios y 1 cuartilla. Firmas y sellos. Texto manuscrito.
-Doc. 14. Resultado del escrutinio. 1 pliego manuscrito. Firmado y sellado. Es copia. Corias, 24/05/1934. Latín.
-Doc. 15. Estado de cuentas de Navelgas, 193-1934. 1 pliego manuscrito. Sin fecha ni firma.
-Doc. 16. Resultado del escrutinio a favor del P. Manuel Hoyos. 1 pliego mecanografiado con nombres manuscritos. Firmado y sellado. Es copia. Padrón, 18/05/1934. Latín.
-Doc. 17. Fin del trienio para los PP. del Convento de Nuestra Señora de Atocha, Madrid, 26/06/1934. 1 cuartilla mecanografiada. Es copia firmada. Latín.
-Doc. 18. Relación del P. Eduardo Aguilar sobre el estado personal, disciplinar y económico del Convento de Pamplona, Pamplona, 05/07/1934. 1 folio. Firma y sello. Texto manuscrito. Latín.
-Doc. 19. Relación del estado personal, disciplinar y económico del Convento Nuestra Señora de Atocha, Madrid, s.f. 3 cuartillas. Sin firma. Texto manuscrito.
-Doc. 20. Informe de los frailes del Colegio de PP. Dominicos de La Felguera "Jesús Obrero", Fr. Claudio Fernández, La Felguera, 04/07/1934. 1 folio plegado manuscrito. Firma ológrafa.
-Doc. 21. Carta del P. Manuel María Hoyos al Definitorio de la Provincia de España, Salamanca, 03/06/1934, sobre publicación de la Historia del Colegio de San Gregorio de Valladolid. 1 folio plegado manuscrito. Firma ológrafa.
-Doc. 22. Informe del P. Piquero al Definitorio, Salamanca, 01/07/1934. 1 cuartilla manuscrita. Firma ológrafa.
-Doc. 23. Propuesta a los PP. Definidores del Capítulo Provincial por los PP. Mariano Antía, Jesús Ocio, Jacinto Garrastachu y Juan Burges, s.f. ni lugar. 1 pliego manuscrito firmado.
-Doc. 24. Memoria económica de la Provincia de España del año 1934, Madrid. 1 cuadernillo mecanografiado. Es copia. Tiene una firma, Madrid, 25/06/1934.
-Doc. 25. Estado General de las Hermandades de la V.O.T. en la Provincia de España, Vitoria, 24/06/1934. Firmas de Fr. Jesús Ocio. 1 cuadernillo manuscrito. Firmas ológrafas.
Mendilbezúa, Juan de, O.P.
Circular del P. Provincial Fr. Vicente Álvarez Cienfuegos, Madrid, 28/01/1906
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Incluye tarjeta de presentación del P. Vicente A. Cienfuegos
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Circular del P. Provincial Fr. Vicente Álvarez Cienfuegos, Madrid, 10/10/1906
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Circulares de PP. Provinciales a Religiosas y Monjas Dominicas de la Provincia de España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Comunicación de la Sagrada Congregación de Religiosos, Madrid, Nunciatura, 03/02/1918
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Comunicación para que los Superiores Regulares adviertan a sus súbditos el escribir o relatar cosas que la censura de Estado pueda aprovechar contra la Iglesia.
Nunciatura Apostólica en España
Fundación de la Escuela Apostólica de Caleruega, Madrid, 15/10/1907
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Fundan la Escuela Apostólica de Caleruega.
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Cormier, Jacinto María, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Asignaciones originales entre 1884 y 1907 ordenadas alfabéticamente:
Martínez, José Domingo, O.P.
Cartas del P. Provincial. Visitas Canónicas (1907-1971)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos al P. Prior de San Esteban, Madrid, 01/01/1907. Solicita una serie de informes y noticias ante la insuficiencia de conocerlo todo en la Visita Canónica. 1 pliego (3 pp.) manuscrito, firma ológrafa y sello. Documento 1.
-Disposiciones del P. Provincial José Cuervo tras su Visita Canónica, Salamanca, 17-25/11/1929. 1 pliego pequeño mecanografiado, firma ológrafa y sello. Documento 2.
-Copia de algunas aclaraciones sobre las atribuciones del P. M. de conversos y régimen de los mismos por el P. Provincial José Cuervo, Salamanca, 20/01/1933. 3 ff. mecanografiados. Documento 3.
-Esquema de las Secciones del Consejo. El P. Alberto Colunga, prior de San Esteban, manifiesta su interés en colaborar en algunas tareas, 1941. 2 ff. a máquina, con nota manuscrita firmada por el P. Colunga. Documento 4.
-Ordenaciones de la Visita Canónica del P. Provincial José Cuervo, 1943. 4 ff. mecanografiados, es copia. Documento 5.
-Ordenaciones de la Visita Canónica ejecutada del 4 al 12 de noviembre de 1944 por el P. Provincial José Cuervo, Salamanca, 12/11/1944. 4 cuartillas mecanografiadas, firma ológrafa y sello. Documento 6.
-Ordenaciones de la Visita Canónica hecha del 1 al 12 de noviembre de 1945 por el P. Provincial José Cuervo, Salamanca, 12/11/1945. 5 cuartillas mecanografiadas, firma ológrafa. Documento 7.
-Prohibición del P. Provincial Ancieto Fernández a los Hermanos de Obediencia a entrar a las celdas de otros sin permiso del P. Superior, Salamanca, 04/02/1955. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello. Documento 8.
-Dispensa del P. Maestro Michael Browne al P. Provincial Aniceto Fernández, Roma, 12/01/1960. Latín. 1 f. mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Documento 9.
-Esquema Conciliar de Religiosis enviado por el P. Claudio Burón, Secretario General de la CONFER, Madrid, 07/07/1964. El P. Arenillas añade nota sobre sus observaciones y de los PP. Bandera, Ramírez y Sabino Alonso, enviadas el 14 de julio de 1964. Latín. 7 ff. a máquina, firma del P. Arenillas. Documento 10.
-Carta del P. Maestro General Aniceto Fernández al P. Provincial Segismundo Cascón sobre el Capítulo General de Bogotá y la convocatoria de reunión de PP. Provinciales en septiembre de 1967, Roma, 28/09/1966. 1 f. a máquina, es copia. Documento 11.
-Carta del P. Segismundo Cascón al P. Prior de San Esteban en la que presenta la circular del P. maestro General (doc. 11), Madrid, 12/10/1966. 1 f. mecanografiado, firma. Documento 12.
-Carta del P. Provincial Segismundo Cascón al P. Andrés Hernández sobre Comisiones para el estudio del proyecto de Constituciones elaborado en Roma, Madrid, 25/01/1968. 1 f. mecanografiado, firma ológrafa. Documento 13.
-Carta del P. Provincial Segismundo Cascón al P. Superior de San Esteban sobre PP. que terminan la carrera y destinos de verano, Madrid, 04/07/1968. 1 f. mecanografiado, firma ológrafa. Documento 14.
-Carta del P. Provincial Segismundo Cascón al P. Superior de San Esteban sobre la Encíclica "Humanae Vitae", Madrid, 07/08/1968. 1 f. mecanografiado, firma. Documento 15.
-Carta del P. Provincial Segismundo Cascón al P. Prior de San Esteban Carlos Lledó sobre encuesta con vistas al Capítulo Provincial, Madrid, 29/07/1969. 1 f. mecanografiado, firma ológrafa. Documento 16.
-Carta del P. Provincial Segismundo Cascón al P. Prior de San Esteban Carlos Lledó sobre destinos de frailes, Madrid, 01/08/1969. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa. Documento 17.
-Carta del P. Provincial Jacinto Hoyos al P. Prior de San Esteban Carlos Lledó sobre el VIII Centenario del nacimiento de Santo Domingo de Guzmán, Madrid, 28/04/1970. 1 f. mecanografiado, firma ológrafa. Documento 18.
-Carta del P. Provincial Jacinto Hoyos al P. Prior de San Esteban Carlos Lledó sobre campaña de Misiones, Madrid, 19/04/1971. 1 f. mecanografiado, firma ológrafa. Documento 19.
Convento de San Esteban de Salamanca
Cartas de la Curia Provincial de España (1909-1910)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Documento 1. Carta del P. Vicario Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos al P. Rector de Corias, Madrid, 26/¿?/1909. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa.
-Documento 2. Carta del P. Vicario Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos, Madrid, 20/02/1910. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Documentos relativos a la Provincia de España (1914-1938)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Documento 1. Circular del P. Vicario Provincial José García, Madrid, 08/02/1914. 1 pliego impreso, firmas y sello. Latín.
-Documento 2. Cuentas del dinero dado al convento de San Esteban de Salamanca, Corias, 06/05/1914. 1 folio mecanografiado, firma ológrafa del P. Celestino José Alonso. 2 ejemplares, ambos son copias firmadas.
-Documento 3. Valores de la Provincia de España, deudas y acciones. 1 folio mecanografiado, sin firma ni fecha.
-Documento 4. Valores de la Provincia de España, acciones. 1 folio mecanografiado, sin firma ni fecha.
-Documento 5. Valores de la Provincia de España, deudas y acciones. 1 folio mecanografiado, sin firma ni fecha.
-Documento 6. Valores de la Provincia de España, deudas y acciones. 1 folio mecanografiado, sin firma ni fecha.
-Documento 7. Circular del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos a los Dominicos de América Meridional, Valladolid, 1916. 1 pliego pequeño impreso, firmas. 2 ejemplares.
-Documento 8. Circular del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos, Madrid, 20/02/1916. 1 pliego pequeño impreso, firmas y sello. Latín. 2 ejemplares.
-Documento 9. Circular del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos a los Misioneros de Urubamba, Valladolid, 17/05/1916. 1 pliego pequeño impreso, firmas. 3 ejemplares.
-Documento 10. Circular del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos a los Dominicos de México, Valladolid, 05/1916. 1 pliego pequeño impreso, firmas.
-Documento 11. Circular del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos, Madrid, 31/03/1918. 1 pliego pequeño impreso, firmas. Latín. 2 ejemplares.
-Documento 12. Relación de cartas desde el 01/09/1918 al 08/01/1921. 1 cuartilla, 2 folios y 5 pliegos, texto manuscrito.
-Documento 13. Decreto del P. Maestro Luis Theissling, Roma, 19/08/1919, comunicado por el P. Provincial Alfredo Fanjul, Vergara, 31/10/1919. 1 pliego impreso. Latín. 2 ejemplares.
-Documento 14. Circular del P. Provincial Alfredo Fanjul, Madrid, 11/05/1920. 1 pliego pequeño impreso. Latín.
-Documento 15. Circular del P. Provincial Alfredo Fanjul, Madrid, 20/04/1922. 1 pliego pequeño impreso. Latín.
-Documento 16. Ordenanzas del P. Maestro Luis Theissling para la Provincia de España tras su visita canónica el 20 de junio de 1920, París, 06/07/1920. 1 cuadernillo impreso, 17 pp. Latín.
-Documento 17. Circular del P. Provincial José Cuervo, Madrid, 01/01/1930. 1 pliego impreso. Latín.
-Documento 18. Circular del P. Provincial José Cuervo, Salamanca, 08/12/1933. 1 pliego pequeño impreso. Latín.
-Documento 19. Circular del P. Provincial Esteban González Vigil con motivo de su viaje a las Misiones, ¿1934? 1 pliego impreso.
-Documento 20. Circular del P. Provincial Esteban González Vigil, Madrid, 07/10/1934. 2 folios impresos, firma ológrafa, es copia.
-Documento 21. Circular del P. Provincial Esteban González Vigil, Palencia, 05/04/1938. 1 pliego pequeño impreso. Latín.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Documentos fundacionales (1884-1910)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Documento 1. Rentas recibidas por los PP. de D. Juan Vidal, 1884. 1 pliego manuscrito.
-Documento 2. Erección de Oratorio en Corias por el P. Provincial José Domingo Martínez, Palencia, 11/02/1887. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa.
-Documento 3. Escrito del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos a los PP. de Corias, Corias, 02/10/1888. 1 pliego manuscrito, firma ológrafa y sello.
-Documento 4. Análisis de las aguas potables del Convento de Corias, Oviedo, 08/07/1891. 1 cartón manuscrito, firma ológrafa.
-Documento 5. Copia simple del acto de conciliación celebrado por los PP. de Corias con los vecinos de Carceda, 04/10/1892. 1 cuadernillo cosido, texto manuscrito.
-Documento 6. Escrito del P. Esteban Sacrest al P. Rector de Corias en el que certifica la entrega al Rector de Vergara de cálices y una custodia, Corias, 07/05/1893. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa y sello.
-Documento 7. Escrito sobre huerta, 1875. 1 cuartilla manuscrita.
-Documento 8. Ordenaciones del P. Provincial Esteban Sacrest en visita canónica, Corias, 31/05/1897. 1 cuadernillo cosido, firma ológrafa y sello.
-Documento 9. Consulta sobre disposición testamentaria de Alonso Magadán, 16/11/1899. 1 pliego manuscrito, firma del licenciado Fernando ¿Graña?
-Documento 10. Copia de la escritura patrimonial de Santa María de Granada, h. 1899. 1 folio manuscrito.
-Documento 11. Escrito del P. Provincial Esteban Sacrest sobre ropas de la iglesia y vasos sagrados de Santo Domingo de Oviedo en depósito en Corias, Corias, 17/04/1899. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa y sello.
-Documento 12. Láminas que hay en el Depósito de Corias como propiedad de la casa, h. 1900. 1 folio manuscrito.
-Documento 13. Escritura de venta de un prado en San Pedro de Corias otrogada por D. Eduardo Ron y Bailina a favor del P. Justo Cuervo Rodríguez, Cangas de Tineo, 08/06/1897 y 01/07/1897. 1 cuadernillo cosido, texto manuscrito, firmas ológrafas y sellos.
-Documento 14. Carta de D. José Rodiles León al P. Superior de Corias, Beleño, 16/04/1899. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa.
-Documento 15. Expediente contra D. José Clanet y otros por corta de árboles del Río debajo del convento, Cangas de Tineo, 22/10/1900. 1 cuadernillo cosido, texto manuscrito, firmas ológrafas y sellos.
-Documento 16. Condiciones para la corta de árboles. 1 pliego pequeño manuscrito, es copia.
-Documento 17. Carta de Fr. Eduardo Martínez a D. Francisco G. del Valle, Corias, 23/10/1900. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa.
-Documento 18. Carta de D. Eduardo Méndez Villaamil, Procurador, al P. Rector de Corias, Cangas de Tineo, 01/03/1901, sobre el arroyo de Ribón. 1 folio manuscrito.
-Documento 19. Carta de Fr. Eduardo Martínez a D. Francisco G. del Valle, Oviedo, 05/05/1901. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa.
-Documento 20. Prohibición del P. Provincial Vicente Á. Cienfuegos a los religiosos del Noviciado de Corias, Madrid, 10/12/1906. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa y sello.
-Documento 21. Sermón, h. 1900. 1 pliego pequeño manuscrito.
-Documento 22. Defensa de las órdenes mendicantes por Santo Tomás de Aquino. Memoria histórico-crítica con aplicación a los tiempos presentes. 1 cuadernillo, 44 pp. más portada, texto manuscrito.
-Documento 23. Carta de Fr. Eduardo Martínez a Fr. Justo Fernández, Salamanca, 09/02/1908. 1 papel pequeño manuscrito, firma ológrafa.
-Documento 24. Escrito del P. Provincial a la Comunidad de Corias por su visita canónica, Madrid, 08/06/1910. 1 pliego manuscrito, firma ológrafa y sello.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Documentos Personales (1887-1955)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Orden alfabético. 1887-1955:
-Echarte Garayoa, Emilio, cert. de confirmación, Ibiricu, 29/09/1925, cert. de bautismo, Ardanaz, ¿1925?, cert. médico, Egüés, 01/10/1925, informe del obispo de Pamplona, Pamplona, 11/08/1929. Documentos 1 al 4.
-Eguidazu Gongueta, cert. de familia y cert. de bautismo, Elorrio, 04/09/1923, informe del obispo de Vitoria, Vitoria, 10/05/1927. Documentos 5 al 7.
-Eizaguirre, Juan, asignación a Corias, Madrid, 29/07/1952. Documento 8.
-Escala Maenlet, Juan, informe del obispo de Pamplona, Pamplona, 27/04/1948. Documento 9.
-Eslava Ardanaz, Agustín, cert. de bautismo y de confirmación, Idocin, 12/10/1923, e informe del obispo de Pamplona, Pamplona, s.f. Documentos 10 al 12.
-Espinoza, Manuel y Gutiérrez, Constantino, asignación a Corias, Montesclaros, 13/10/1900. Documento 13.
-Espiritusanto, Luis, carte, Las Caldas, s.f. Documento 14.
-Expósito Alonso, Anastasio Julio, cert. de partida de bautismo y de buena conducta, Villaseca, 30/04/1957. Documentos 15 y 16.
-Estébanez Fernández, Pedro, testamento, Corias, 04/10/1946. Documento 17.
-Fanjul Acebal, Alfredo, solicitud de dispensa, 01/12/1890, rescripto, Roma, 05/12/1890. Documento 18.
-Fernández, Agustín, asignación a Corias, Madrid, 01/03/1916, y asignación a Corias, Madrid, 23/11/1918. Documentos 19 y 20.
-Fernández, Celedonio, asignación a Corias, Madrid, 10/10/1939. Documento 21.
-Fernández, Claudio, asignación a Corias, Madrid, 05/01/1920. Documento 22.
-Fernández, Francisco, asignación a Corias, Salamanca, 14/11/1942. Documento 23.
-Fernández, Higinio, asignación a Corias, Oviedo, 04/09/1902, y rescripto de indulto de exclaustración, Roma, 23/05/1927. Documentos 24 y 25.
-Fernández, Jacobo, asignación a Corias, Madrid, 22/09/1955. Documento 26.
-Fernández, José, asignación a Corias, Madrid, 11/09/1955. Documento 27.
-Fernández, Manuel, rescripto, Roma, 14/06/1887, y asignación a Corias, Madrid, 07/11/1901. Documentos 28 y 29.
-Fernández, Maximiliano, asignación a Corias, Madrid, 15/12/1905, asignación a Corias, Madrid, 21/08/1913. Documentos 30 y 31.
-Fernández Rodríguez, Ramón, rescripto, Roma, 27/10/1893. Documento 32.
-Fernández, Salvador, asignación a Corias, Corias, 08/09/1914. Documento 33.
-Fernández, Vicente, asignación a Corias, Madrid, 10/02/1902, cartas, Roma, 15/11/1902; Bilbao, 27/11/1902 y 26/11/1902. Documentos 34 al 37.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Documentos Personales (1862-1956)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Orden alfabético. 1862-1956:
-Gafo García, José, cert. de defunción, Cangas del Narcea, 02/11/1935, inventario de bienes, ¿1890? Documentos 1 y 2.
-Gafo, José, y Álvarez Cienfuegos, Vicente, buletos, recorte firmado. Documento 3.
-Gallego Álvarez, Arturo, cert. de buena conducta y cer. de bautismo, Gusendos de los Oteros, 21/09/1956, cert. de acta de nacimiento, Gusendos de los Oteros, 27/09/1956, y cert. médico, Gusendos de los Oteros, 28/09/1956, informe para testimoniales del obispo de León, León, 08/03/1957. Documentos 4 al 8.
-Gandano, Bernardo, carta, Tordesillas, 23/01/1862. Documento 9.
-Garbizu Aizpuru, Victorino, cert. de confirmación, Pamplona, 17/09/1925, informe del obispo de Pamplona, Pamplona, 26/04/1926, y cert. de confirmación, Pamplona, 25/03/1927. Documentos 10 al 12.
-García, Antonino/Antonio, cert. para profesión solemne, Las Caldas, 01/02/1883, y declaración de profesión solemne, Las Caldas, ¿1883? Documentos 13 y 14.
-García, Eladio, asignación a Corias, Madrid, 26/09/1913. Documento 15.
-García, Enrique, asignación a Corias, Madrid, 14/12/1904. Documento 16.
-García, Inocencio, cert. de examen, Belchite, 24/05/1878. Documento 17.
-García, Jesús, asignación a Corias, Madrid, 10/10/1939. Documento 18.
-García, José, apunte, 20/04/1903, asignación a Corias, Salamanca, 17/10/1941, asignación a Corias, Madrid, 26/09/1953, y asignación a Corias, Madrid, 21/07/1956. Documentos 19 al 22.
-García, Mariano, La Coruña, 28/11/1905. Documento 23.
-García, Victorino, recopilación de cartas en un cuadernillo, Manila, Quiangan, 1869. Documento 24.
-García Álvarez, Manuel Jesús, cert. de bautismo, cert. de confirmación y cert. de buena conducta, Laviana, 23/09/1942, cert. médico, Laviana, 26/09/1942, asignación a Corias, Madrid, 11/10/1956. Documentos 25 al 29.
-García del Barrio, Mariano, asignación a Corias, Madrid, 11/10/1956. Documento 30.
-García Cienfuegos, Cayetano, carta, 30/09/1885, carta, Manila, 10/06/1886, desapropio de ropas, muebles y libros, Corias, 09/12/1885. Documentos 31 al 33.
-García de Dios, Miguel, cert. de confirmación y cert. de bautismo, San Felices de los Gallegos, 05/07/1929, informe, Corias, 02/08/1929, aprobación de testimoniales por el obispo de Ciduad Rodrigo, Ciudad Rodrigo, 08/08/1929. Documentos 34 al 37.
-García Escalante, Manuel, cert. de buena familia y conducta por el obispo de Oviedo, Oviedo, 19/07/1926. Documento 38.
-García Fernández, Faustino, informe, Corias, 20/03/1953, cert. de buena conducta, Braña, 25/04/1950, cert. de buena conducta y cert. de bautismo, La Braña, 07/11/1948, informe de los Capuchinos, Madrid, 28/09/1952, admisión en la O.P., solicitud de dispensa, Madrid, 29/03/1953. Documentos 39 al 44.
-García Fernández, Luis, cert. de buena conducta, Peñerudes, 14/09/1941. Documento 45.
-García García, Manuel, cert. de bautismo, Arroyal, 10/09/1909, informe, Corias, 20/06/1912, cert. médico, Moreda, 03/09/1924, cert. de bautismo, Moreda, 03/09/1924, y cert. de confirmación, Moreda, 28/07/1926. Documentos 46 al 50.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Documentos Personales (1876-1949)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Orden alfabético. 1876-1949:
-Martín Baseva, Eustaquio, cert. de vacunación y salud, Mogarraz, 14/09/1926. Documento 1.
-Martín Baíllo, Eduardo, cert. de buena conducta, Gata, 18/09/1941, cert. de confirmación, Gata, 20/09/1941, y cert. de bautismo, Salamanca, 20/09/1941. Documentos 2 al 4.
-Martín Martín, José María, Roma, 09/05/1906, rescripto, Roma, 05/05/1906. Documento 5.
-Martín Velasco, Antonio, cert. de bautismo, Valoria del Alcor, 15/08/1934. Documento 6.
-Martínez, Constantino, asignación a Corias, Madrid, 01/05/1917. Documento 7.
-Martínez, Elicerio D., renuncia a sus bienes, Corias, 25/09/1894, y factura de Francisco Galán, Oviedo, 20/10/1876. Documentos 9 y 10.
-Martínez Álvarez, Sabino, asignación a Corias, Vergara, 13/09/1907, permiso de sepultura tras su fallecimiento, Cangas, 09/06/1935. Documentos 10 y 11.
-Martínez Herráiz, Emilio Leoncio, cert. de bautismo, Cuenca, 10/10/1925, e informe del obispo de Cuenca, Cuenca, 31/12/1925. Documentos 12 y 13.
-Martínez Lozano, Sabino, nombramiento como Lector de Corias, Salamanca, 10/09/1927. Documento 14.
-Martínez Luis, Aquilino Valentín, cert. de bautismo, La Alberca, 12/10/1949, informe del obispo de Coria, Coria, 23/05/1950. Documentos 15 y 16.
-Martínez Maeztu, Clemente, cert. de bautismo y buena conducta, Legaria, 02/01/1926, cert. de confirmación, Legaria, 23/04/1915, certificado del Juzgado Municipal de Legaria, Legaria, 23/02/1926, cert. médico, 15/10/1929, consentimiento de traslación, Legaria, 23/02/1926. Documentos 17 al 21.
-Martínez Martínez, Antonio, informe de buena conducta, Oviedo, 13/03/1943. Documento 22.
-Martínez Martínez, Juan Roberto, carta de Fr. M. Leandro Abia, O.C.R. al P. José Alonso, Venta de Baños, 25/04/1905. Documento 23.
-Martínez Uriarte, Constantino, cert. de bautismo, Ullivarri Gamboa, 11/11/1922, cert. de confirmación, Ullivarri Gamboa, 14/12/1922, informes del obispo de Vitoria, Vitoria, 15 y 17/07/1926. Documentos 24 al 27.
-Martínez Vicente, Pablo, cert. de bautismo, Villanazar, 21/09/1924, informe, Corias, 13/08/1928. Documentos 28 y 29.
-Martino, Raimundo, asignación a Corias, Corias, 05/07/1907. Documento 30.
-Masdemont, José, rescripto, Roma, 13/09/1890. Documento 31.
-Matamala Ortiz, Miguel Gregorio, cert. de bautismo, Villava, 31/05/1927, informe del obispo de Pamplona, Pamplona, 06/07/1927. Documentos 32 y 33.
-Mateos Guerra, Miguel, cert. médico, Tineo, 07/08/1942, informe de buena conducta, Mevillés, 08/08/1942, cert. de bautismo, Tabuyo del Mocete, 25/08/1942. Documentos 34 al 36.
-Mateos Vara, Lorenzo, cert. médico, Santibáñez de Riofrío, 08/09/1920, informe, Corias, 07/02/1925, aprobación como testimoniales por el obispado de Astorga, Astorga, 18/02/1925, cert. de bautismo y buena conducta, Melgar de Tera, 26/09/1920. Documentos 37 al 40.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 08/08/1915, 28/08/1917, .
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Tras su visita canónica, deja una serie de recuerdos de lo prescrito en el Código.
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España