- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-9-4-31
- Item
- 7 de octubre de 1932
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre el artículo 48 de la Constitución que excluye las prácticas confesionales y su enseñanza en la escuela.
Federación de Amigos de la Enseñanza
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre el artículo 48 de la Constitución que excluye las prácticas confesionales y su enseñanza en la escuela.
Federación de Amigos de la Enseñanza
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Cláusulas del contrato entre dichas entidades.
Beitia y Arriarán, Rufino (alcalde)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la petición de una subvención para el Colegio.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Reproduce las líneas fundamentales sobre lo solicitado por el Instituto Local de 2.ª Enseñanza de Oñate.
Anónimo
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Responde ante la solicitud de eximir el pago de derechos de asignaturas a hijos de padres vecinos de Vergara.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Informa sobre la continuación del Colegio de Vergara, de sus asignaturas y profesores. Solicita a la Dirección la autorización tras lo expuesto.
Sánchez, Benigno, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Pasa adjunto (no incluido) el boletín para presentar al Sr. Inspector de primera enseñanza de Guipúzcoa.
Ayuntamiento de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Borrador con el dictamen por problemas de pago de los jóvenes Leopoldo y Fernando Bárcena.
Lili, Ramón María de
Fotografía de la Charanga del Colegio de PP. Dominicos de Vergara (1894)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía del Curso de 1895-1896, 2.ª División del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía del Curso de 1899-1900, 2.ª División del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía del Curso de 1917-1918, Grupo general del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
A la izquierda, el P. Marino Vea-Murguía; en el centro, el P. Antonio Carrión; y a la derecha el P. Miguel Menéndez ("Miguelín").
Convento de San José de Vergara
Carta del Sr. Alcalde de Vergara al P. Rector del Real Seminario de Vergara, 03/02/1903
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Pide nota de los géneros gravados con arbitrios municipales del Real Seminario de Vergara.
Urmeneta, Ramón (alcalde)
Balances de Caja del P. Marino Vea-Murguía entre el 9 de octubre de 1919 y el 6 de julio de 1924
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Balances de Caja.
Vea-Murguía, Marino, O.P.
Acuerdos entre la Alcaldía y los PP. Dominicos de Vergara (1897 - 1902)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Acuerdo adoptado por la Alcaldía de Vergara ante la solicitud del P. Paulino Álvarez sobre el abastecimiento de agua del Real Seminario, Vergara, 19/02/1897.
-Carta del P. Benigno Sánchez al Sr. Alcalde de Vergara sobre obras para abastecimiento de agua, Vergara, 12/06/1902.
-Respuesta del Sr. Alcalde al P. Rector Benigno Sánchez negando la solicitud de concesión de agua al Colegio de Vergara, 23/06/1902.
Sánchez, Benigno, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Balance completo, firmado también por los PP. Emeterio Fernández, Manuel María Sáinz, Pedro Nolasco de Medio, Antonio López, Sebastián del Río, Manuel Montoto y José María Solís.
Salazar, Narciso, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Balance resumido en un folio. Firman también los PP. Leonardo Rodríguez, Eulogio Madariaga y Joaquín María Ron. Aprobado por el P. Provincial Aniceto Fernández.
Miranda Cachero, Cándido, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Extracto del Rectorado del P. Celestino del 1 de noviembre de 1908 al 15 de julio de 1911.
Alonso Villar, Celestino José, O.P. (beato)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Facturas por trabajos realizados en 1935.
Francisco Osinaga (Albañilería)
Factura de León Olazabal a nombre del Convento de los PP. Dominicos de Vergara, 27/12/1944
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Factura por obras de cantero.
León Olazabal (Cantero)
Factura de Lorenzo Juaristi a nombre del Convento de los PP. Dominicos de Vergara, 30/12/1944
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Factura por material y obras entre el 8 de agosto y el 7 de septiembre de 1944.
Lorenzo Juaristi (Hojalatería y Cristalería)
Factura de la Viuda de Santos Oquina Lasa a nombre de los PP. Dominicos de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Viuda de Santos Oquina Lasa (Ebanistería)
Facturas de Ayastuy y Compañía a nombre de los PP. Dominicos de Vergara, 31/12/1946
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
6 facturas de Carpintería mecánica.
Ayastuy y Compañía (Contratistas de obras)
Carta y factura de D. Juan Azcoaga en Mondragón al Colegio de PP. Dominicos de Vergara, 18/11/1949
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Dice que adjunta el justificante de pago girado por el Banco Guipuzcoano el 28/06/1948 en concepto de obras sin terminar. Se incluye el recibo bancario del 15/11/1949 y la carta que recibe el P. Leonardo Rodríguez, Mondragón, 28/06/1948.
Juan Azcoaga (Pinturas y Decoración - Droguería General - Perfumería)
Testamento de Fr. Cesáreo D. Álvarez Pérez, 11/03/1894
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Testamento en el que renuncia a sus bienes antes de la profesión el P. Cesáreo D. Álvarez, llamado Domingo en el claustro, natural de la Pola de Somiedo, Asturias.
Álvarez Pérez, Cesáreo D., O.P.
Testamento de Fr. Agustín Picado Asensio, 12/02/1897
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Testamento en el que renuncia a sus bienes antes de la profesión el P. Agustín Picado, natural de Vertavillo, Palencia.
Picado Asencio, Agustín, O.P.
Testamento de Fr. José Máximo García Merino, 21/07/1919
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Testamento en el que renuncia a sus bienes antes de la profesión el P. José Máximo García.
García Merino, José Máximo, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Colunga, Alberto, O.P.
Carta de la Alcaldía de Vergara al P. Rector del Real Seminario de PP. Dominicos, 30/11/1887
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
D. José Joaquín de Egaña transmite al P. Rector el comunicado del Gobernador Civil de Guipúzcoa sobre asuntos militares.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sagrada Congregación de Religiosos
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento sobre la franja de tierra para ensanchar el camino al Matadero, según trazas de Santiago Madariaga.
Ubillos, Francisco (alcalde)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Petición de confirmación de autorización para edificar Matadero en el terreno del Seminario.
Múgica, Ángel (alcalde)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta del Arciprestazgo de Vergara a la Sra. D.ª Manuela Martínez AbasCAL, Vergara, 16/06/1925, sobre misa en su casa.
-Concesión del Obispadod e Vitoria para que D.ª Manuela Martínez reciba misa con altar portátil en su casa por enfermedad, Vitoria, 19/06/1928.
-Comunicación del Vicario General del Obispado de Vitoria, D. Justo Antonino de Echeguren y Aldana sobre el envío a Roma de las preces que piden oratorio para los Hermanos Martínez Abascal, Vitoria, 22/12/1929.
-Rescripto de la Santa Congregación de Sacramentos sobre Antonio Martínez Abascal que concede el oratorio por tres años, Roma, 11/01/1930.
-Factura de la Diócesis de Vitoria por ola gestión del rescripto por el Oratorio solicitado por el Sr. Arcipreste a favor de los Hnos. Martínez Abascal, Vitoria, 23/02/1930.
-Carta del Obispo de Vitoria al Sr. Arcipreste para comprobar el local para oratorio de los Martíenz Abascal, Vitoria, 21/02/1930.
-Carta del P. S. Alonso en Salamanca al P. Mariano Antía en Vergara para renovar licencia de oratorio privado, 01/02/1942.
Obispado de Vitoria
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El P. Rector copia el informe de D. Eusebio Madariaga sobre los límites y superficies de las propiedades. El original queda en poder del Sr. Conde (José M.ª Unceta Murua). Incluye un folio con las Superficies del Seminario de Vergara, sin firma ni fecha.
Saralegui, Miguel, O.P.
Carta del P. Mariano Antia en Vergara al M. I. Sr. D. Felipe Ugalde en Vitoria, 28/11/1943
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre el discrepancia por alusión a mala conducta de los PP. Dominicos de Vergara en artículo publicado en el Boletín Oficial del Obispado.
Antía Plazaola, Mariano, O.P. Rector-Prior de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Modelo de Solicitud para admisión de alumnos dirigido al Sr. Director del Instituto Provincial de Guipúzcoa.
Anónimo
Modelo de Solicitud de autorización para celebrar exámenes en el Colegio de Vergara, 10/05/¿1894?
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Modelo de Solicitud dirigido al Sr. Rector de la Universidad de Valladolid por el P. Rector del Colegio de Vergara para celebrar exámenes ordinarios.
Anónimo
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Notas obtenidas por los siguientes alumnos:
-ARREGUI BESARALUCE, Francisco
-ZUBIZARRETA IRURE, Tomás
-LARRUMBIDE LANCIRICO, Luis
-ERRASQUÍN OBIETA, Antonio
-E. GAUCHEGUI, Juan José
-GURIDI ARTORQUIRO, Miguel
-ZALDÚA ALZOLA, José
-LECUE ¿FORNACHO?, José
-¿GASTAMIUSO? BIREBA, Juan
-CORTABARRÍA RUIZ, DE PALACIOS, Miguel
-FRANCISCO AIZPURUA, Carlos
-CÉÑIGA ESQUIAGO, Jaime
-QUEREJETA EUBA, Domingo
-ERRASQUIA OBIETA, Gerardo
-SÁNCHEZ MARITORENA, Martín
-UNCETA URQUIZU, Javier
-CAMPOS ORTUZAR, Florencio
-ELOLA IBARGUREN, Antonio
-BEITIA BASABE, Valentín
-PECIÑA IBARROLABURU, Pedro
-MÚGICA MÚGICA,. Gregorio
-OREGUI AROCENA, Eulogio
-GANCHEGUI BLANDÍN, Domingo
-GONZÁLEZ PÉREZ, ¿S.?
-CASTAÑEDA ECHEVARRÍA, Manuel y Miguel (hermanos)
-TARAMONA DÍAS, José
-TELLERÍA MENDIZÁBAL, Agustín
-AZCUE GORATIZAGA, Juan
-BAÑEGIL DE LA MADRID, Manuel
-ARABIOTORRE ONAGOITIA, José
-JUMANAL ¿JOVIES?, José
-MUGA ARANA, Tomás
-QUEREJETA EUBA, José
-CÉNIGA ARRANDIAGA, Luis
-ESCUDERO TOLEDO, Enrique
-¿GOROTIRO? URCULLU, Gregorio
-NAVEDO DÍEZ, José
-ACHO BÁRCENA, José Matías
-ALCOCHO URQUIJO, Pedro
-BUSTINZA ALBERDI, Isidro
-ERRASQUÍN OBIETA, Pedro
-TELLAECHE ALDASORO, Julián
-MURGA ARANA, Ramón
-IRIGOYEN GUERRICOBEITIA, José María y Juan (hermanos)
-EGAÑA O'LARDOR, Miguel
-BUSTINZA ALBERDI, Antonio
-ZABALA RECALDE, Pedro
-TARAMONA DÍAZ, Baldomero
-URCANGA AGUIRRE, Agustín
-ARTOLA RIVERO, Ernesto
-AMECHAZURRA GUANO, Antonio
-LÓPEZ DE LA ALBERCA U., Enrique
-RENTERÍA BASTERRECHEA, León
-ARTECHE GALDONO, Daniel
-ACHA ROTETA, Gonzalo
-URDANGARÍN IRIZAR, José María
-IGARTUA MENCHACO, Pedro
-ALDAZ BENGOECHEA, Fulgencio
-LOPÁTEGUI ECHEVARRÍA, Nicolás
-ALDAZ BENGOECHEA, Joaquín
-SANTISTEBAN CAPETILLO, Victoriano
-LARRUMBIDE LAUCIRICA, José
-ARRIOLA CALLEJA, Aquilino
-CALVO ARÓSTEGUI, Enrique
-IBARRECHE OLEA, Ricardo
-¿GASTAMIUSO? BIREBA, Salustiano
-ZALDÚA ALZOLA, José
-ZUBIZARRETA IRURE, Juan
-ARANA AMUCHÁSTEGUI, Victorio
Convento de San José de Vergara