Circular del P. Provincial Fr. Vicente Álvarez Cienfuegos, Valladolid, 05/1916
- ES 37274.AHDOPE B-B-b-10-8-2
- Item
- mayo de 1916
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Circular del P. Provincial Fr. Vicente Álvarez Cienfuegos, Valladolid, 05/1916
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Documentos Personales (1888-1951)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Orden alfabético. 1888-1951:
-Puerto Sánchez, Hilario, cert. de bautismo y buena conducta, La Alberca, 15/09/1942. Documento 1.
-Queipo Menéndez, Antonio María, renuncia de bienes, Corias, 25/09/1824. Documento 2.
-Ramajo, Juan Antonio, rescripto, dispensa de votos, Roma, 15/10/1912. Documento 3.
-Ramírez, Pío, asignación a Corias, Madrid, 15/12/1905. Documento 4.
-Ramón [¿?], desapropio de bienes concedidos para el uso, ¿1890? Documento 5.
-Ramos Cuervo, Francisco Javier Dionisio, cert. de bautismo, Madrid, 12/06/1944, extracto de partida de bautismo, Madrid, 22/02/1944. Documentos 6 y 7.
-Redrado García, Esteban, informe para testimoniales, Corias, 18/06/1948, cert. de bautismo, Fustiñana, 22/12/1939. Documentos 8 y 9.
-Reguero, José, desapropio de bienes, ¿1895? Documento 10.
-Renedo, Bernardo; y Frutos, Darío, solicitud de dispensa, Corias, 04/07/1912. Documento 11.
-Reguena Marcos, Manuel, cert. de bautismo, Valladolid, 10/09/1943 [2 ejemplares], cert. de buena conducta, Valladolid, 13/09/1943. Documentos 12 al 14.
-Reyero Villar, Nazario, cert. de confirmación, de bautismo y de buena conducta, Robles, 20/09/1922, cert. médico, Matallana, 06/10/1922, informe del obispo de León para testimoniales, León, 03/07/1926, testamento, Corias, 16/08/1930. Documentos 15 al 20.
-Riesco Calzón, Tomás Lucio, cert. de buena conducta, Somiedo (Oviedo), 30/05/1947, cert. médico, La Riera de Somiedo, 27/07/1947, cert. de confirmación, de buena conducta, y de bautismo, Clavillas, 28/07/1947, informe del obispo de Oviedo para testimoniales y respuesta, Oviedo, 01/06/1948 y 11/06/1948. Documentos 21 al 27.
-Rivero Domínguez, Carlos, carta al P. Rector, Oviedo, 06/1928, carta al P. Rector, Oviedo, 06/06/1928, carta de la Superiora de la Visitación de Oviedo, Oviedo, cert. de buena conducta, Oviedo, 14/06/1928, carta de Fr. Luis de San Joaquín a Fr. Fernando María Gutiérrez, Oviedo, 12/06/1928, cert. médico, Oviedo, 14/06/1928. Documentos 28 al 33.
-Rodríguez, Félix, rescripto, Roma, 30/04/1913. Documento 34.
-Rodríguez, Juan, carta sobre su fallecimiento, Madrid, 02/01/1888. Documento 35.
-Rodríguez, Miguel, asignación a Corias, Madrid, 04/10/1920. Documento 36.
-Rodríguez Barba, Francisco, cert. de bautismo, 13/07/1949, informe, Corias, 23/11/1954, y aprobación del arzobispado de Santiago, Santiago de Compostela, 28/01/1955. Documentos 37 al 39.
-Rodríguez Cabal, Juan, asignación a Corias, Madrid, 21/08/1913. Documento 40.
-Rodríguez García, Manuel Avelino, cert. de buena conducta y de bautismo, Ponticiella, 29/08/1943. Documentos 41 y 42.
-Rodríguez González, Fermín, cert. de buena conducta, de bautismo, y de confirmación, Acera de la Vega, 10/11/1930, informe del obispo de León, León, 10/03/1931. Documentos 43 al 46.
-Rodríguez González, Sixto, cert. de buena conducta, Sopeña de Curueño, 30/05/1946, cert. de buena conducta y de bautismo, Sopeña de Curueño, 02/01/1947. Documentos 47 al 49.
-Rodríguez Landeras, Emeterio, cert. de bautismos, Olea, 29/12/1931, informe del arzobispo de Burgos, Burgos, 30/01/1932, cert. de confirmación, Nestar, 28/12/1931. Documentos 50 al 53.
-Rodríguez López, Fernando, asignación a Corias, Madrid, 26/08/1951. Documento 54.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene las asignaciones de los siguientes religiosos:
-Fr. Juan González Arintero, 02/10/1900, (doc. 1)
-Fr. Modesto Pérez, 22/10/1900, (doc. 2)
-Fr. Manuel Ceballos, 25/10/1900, (doc. 3)
-Fr. Celedonio Fuentes, 25/10/1900, (doc. 3)
-Fr. Froilán Casquero, 25/10/1900, (doc. 3)
-Fr. Pedro Piquero, 25/10/1900, (doc. 3)
-Fr. Agustín Picado, 25/10/1900, (doc. 4)
-Fr. Jesús Morán, 12/01/1902, (doc. 5)
-Fr. Arcadio Lorenzo, 10/02/1902, (doc. 6)
-Fr. Manuel Fernández, 10/11/1902, (doc. 7)
-Fr. Pascual Costea, 17/11/1902, (doc. 8)
-Fr. Teodoro Cubas, 05/12/1903, (doc. 9)
-Fr. Nicomedes Delgado, 30/01/1904, (doc. 10)
-Fr. Luis Olavarrieta, 12/12/1904, (doc. 11)
-Fr. Lorenzo Martín, 16/8/1905, 2 ejemplares (doc. 12)
-Fr. Enrique Ron , 18/12/1906, (doc. 13)
-Fr. Gabriel Millán, 16/12/1907, (doc. 14)
-Fr. Juan María López. 16/12/1907, (doc. 15)
-Fr. Raimundo (Ramón), Tascón, 22/12/1908, (doc. 16)
-Fr. Pascual Cabello, 16/10/1909, (doc. 17)
-Fr. José Pelegero, 01/02/¿19010?), (doc. 18)
-Fr. Gerardo Fernández, 09/07/1910, (doc. 19)
-Fr. Manuel Pérez, 09/07/1910, (doc. 20)
-Fr. Manuel Ceballos, 22/09/1910, (doc. 21)
-Fr. Alejandro M. Martín, 08/05/1911, (doc. 22)
-Fr. Enrique Cañal, 17/10/1911 (doc. 23)
-Fr. Jacinto Gómez, 29/02/1912 (doc. 24)
-Fr. José Gafo, 28/05/1912 (doc. 25)
-Fr. Raimundo Castaño, 25/07/1913, (doc. 26)
-Fr. Jacinto Baragaño, 25/07/1913, (doc. 27)
-Fr. Jesús Menéndez, 21/08/1913, (doc. 28)
-Fr. Alfonso Andrés Vega, 29/10/1914, (doc. 29)
-Fr. Eliseo Malzárraga, 04/02/1915, (doc. 30)
-Fr. Sabas Sarasola, 15/12/1915, (doc. 31)
-Fr. Faustino Fuertes, 10/10/ 1917, (doc. 32)
-Fr Rafael Fuentes, sin fecha, c, ¿10?/09/1918, (doc. 33)
-Fr. Perfecto Arroyo, 23/11/1919, (doc. 34)
-Fr. Manuel Hoyos, 30/11/1921, (doc. 35)
-Fr. Miguel Flores, 22/09/1922, (doc. 36)
-Fr. Germán M. Pascual, 22/09/1922, (doc. 37)
-Fr. Julio Seco, 22/09/1922, (doc. 38)
-Fr. Manuel G. Lobo, 22/09/1922, (doc.39)
-Fr. Antonio Saldaña, 02/06/1923, (doc. 40)
-Fr. Salvador Fernández, 24/09/1923, (doc. 41)
-Fr. Enrique Ron, 17/07/1923, (doc. 42)
-Fr. Tomás Martín, 24/09/1923 (doc. 43)
-Fr. Germán M. Pascual, 31/12/1923, (doc. 44)
-Fr. Jesús Sacramento Alonso, 11/01/1924, (doc. 45)
-Fr. Ángel Hernández, 03/09/1924, (doc. 46)
-Fr. José García, 03/09/1924, (doc. 47)
-Fr. Perfecto Arroyo, 08/09/1924, (doc. 48)
-Fr. Amancio García, 02/12/1924, (doc. 49)
-Fr. Nicolás Aguínaco, 21/02/1925, (doc. 50)
-Fr. Raimundo Peña, 23/03/1925, (doc. 51)
-Fr. Manuel Fontenla, 23/03/1925, (doc. 52)
-Fr. Ángel Aguilar, 10/10/1925, (doc. 53)
-Fr. Félix Calderón, 10/10/1926, (doc. 54)
-Fr. Juan Crespo, 19/04/1927, (doc. 55)
-Fr. Eduardo Aguilar, 21/11/1927, (doc. 56)
-Fr. Alfonso Andrés Vega, 11/02/1928, (doc. 57)
-Fr. Jacinto Gómez, 23/12/1929, (doc. 58)
-Fr. Daniel Avellanosa, 25/01/1930, (doc. 59)
-Fr. Gabriel Macías, 08/10/1930, (doc. 60)
-Fr. José M. Sánchez, 08/10/1930, (doc. 60)
-Fr. Luciano Medina, 12/12/1930, (doc. 61)
-Fr. Vicenrte Rodríguez,05/05/1931, (doc. 62)
-Fr. Manuel G. Ceballos, 27 /03/1932, (doc. 63)
-Fr. Vicentre Berecíbar, 14/02/1932, (doc. 64)
-Fr. Anselmo Fernández, 04/11/1932, (doc. 65)
-Fr. José Pardo, 05/05/1933, (doc. 66)
-Fr. José Pardo, Ángel M. Gómez y Mariano García, 17/05/1933, (doc. 67)
-Fr. Serafín González, 09/11/1933, (doc. 68)
-Fr. Vicente Velasco, 23/11/1933, (doc. 69)
-Fr. Vicente Velasco, 26/11/1933, (doc. 70), no se efectuó porque es repetición de la anterior
-Fr. Esteban Sánchez, 26/11/1933, (doc. 71)
-Fr. Mariano Sanjinés, 30/11/1933, (doc. 72)
-Fr. Máximo Grande, 13/01/1934, (doc. 73)
-Fr. Fernando María Gutiérrez, 17/08/1934, doc. 74)
-Fr. Cecilio Morán, 05/10/1934, (doc. 75)
-Fr. Marcelino Ordóñez, 10/01/1935, (doc. 76)
-Fr. Domingo Cachero, 08/02/1935, (doc. 77)
-Fr. Enrique Reyero, 09/12/1935, (doc. 78
-Fr. Félix García, 09/12/1935, (doc. 79)
-Fr. José Pelegero, 18/01/1936, (doc. 80)
-Fr. Felipe Fernández, 18/01/1936, (doc. 81)
-Fr. Benigno Sánchez, 19/01/1936, (doc. 82)
-Fr. Eusebio Frutos, 13/04/1936, (doc. 83)
-Fr. Alfonso María Villanueva, 12/04/1936, (doc. 84)
-Fr. Gabriel Román, 12/04/1936, (doc. 85)
-Fr. Vicente Velasco, 25/02/1927, (doc. 86)
-Fr. Constantino Martínez 18/06/1937, (doc. 87)
-Fr. Eulalio Calzón Ruiz, 18/06/1937, (doc. 88)
-Fr. Salvador Velasco, 04/01/1938, (doc. 89)
-Fr. Benigno Sánchez, 08/03/1938, (doc. 90)
-Fr. Gabriel Macías, 4/11/1939, (doc. 91)
-Fr. Alejandro Martín, 29/04/1941, (doc. 92)
-Fr. Venancio Diego Carro, 11/10/1944 (doc. 93)
-Fr. Carlos Aníbal-Álvarez y García de Baeza, 1982-09-25 (doc. 94) Asignatura en el archivo curia provincial: 27/ASI - 0/214 -1982. Reg. II/19/82.)
Convento de San Pablo de Valladolid
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
Convento de San Esteban de Salamanca
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Asignaciones originales entre 1884 y 1907 ordenadas alfabéticamente:
Martínez, José Domingo, O.P.
Documentos relativos a la Provincia de España (1914-1938)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Documento 1. Circular del P. Vicario Provincial José García, Madrid, 08/02/1914. 1 pliego impreso, firmas y sello. Latín.
-Documento 2. Cuentas del dinero dado al convento de San Esteban de Salamanca, Corias, 06/05/1914. 1 folio mecanografiado, firma ológrafa del P. Celestino José Alonso. 2 ejemplares, ambos son copias firmadas.
-Documento 3. Valores de la Provincia de España, deudas y acciones. 1 folio mecanografiado, sin firma ni fecha.
-Documento 4. Valores de la Provincia de España, acciones. 1 folio mecanografiado, sin firma ni fecha.
-Documento 5. Valores de la Provincia de España, deudas y acciones. 1 folio mecanografiado, sin firma ni fecha.
-Documento 6. Valores de la Provincia de España, deudas y acciones. 1 folio mecanografiado, sin firma ni fecha.
-Documento 7. Circular del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos a los Dominicos de América Meridional, Valladolid, 1916. 1 pliego pequeño impreso, firmas. 2 ejemplares.
-Documento 8. Circular del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos, Madrid, 20/02/1916. 1 pliego pequeño impreso, firmas y sello. Latín. 2 ejemplares.
-Documento 9. Circular del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos a los Misioneros de Urubamba, Valladolid, 17/05/1916. 1 pliego pequeño impreso, firmas. 3 ejemplares.
-Documento 10. Circular del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos a los Dominicos de México, Valladolid, 05/1916. 1 pliego pequeño impreso, firmas.
-Documento 11. Circular del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos, Madrid, 31/03/1918. 1 pliego pequeño impreso, firmas. Latín. 2 ejemplares.
-Documento 12. Relación de cartas desde el 01/09/1918 al 08/01/1921. 1 cuartilla, 2 folios y 5 pliegos, texto manuscrito.
-Documento 13. Decreto del P. Maestro Luis Theissling, Roma, 19/08/1919, comunicado por el P. Provincial Alfredo Fanjul, Vergara, 31/10/1919. 1 pliego impreso. Latín. 2 ejemplares.
-Documento 14. Circular del P. Provincial Alfredo Fanjul, Madrid, 11/05/1920. 1 pliego pequeño impreso. Latín.
-Documento 15. Circular del P. Provincial Alfredo Fanjul, Madrid, 20/04/1922. 1 pliego pequeño impreso. Latín.
-Documento 16. Ordenanzas del P. Maestro Luis Theissling para la Provincia de España tras su visita canónica el 20 de junio de 1920, París, 06/07/1920. 1 cuadernillo impreso, 17 pp. Latín.
-Documento 17. Circular del P. Provincial José Cuervo, Madrid, 01/01/1930. 1 pliego impreso. Latín.
-Documento 18. Circular del P. Provincial José Cuervo, Salamanca, 08/12/1933. 1 pliego pequeño impreso. Latín.
-Documento 19. Circular del P. Provincial Esteban González Vigil con motivo de su viaje a las Misiones, ¿1934? 1 pliego impreso.
-Documento 20. Circular del P. Provincial Esteban González Vigil, Madrid, 07/10/1934. 2 folios impresos, firma ológrafa, es copia.
-Documento 21. Circular del P. Provincial Esteban González Vigil, Palencia, 05/04/1938. 1 pliego pequeño impreso. Latín.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Asignaciones y nombramiento de cargos (1885-1910)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como vicerrector del Seminario de Vergara por el P. Provincial José Domingo Martínez, Palencia, 09/11/1885. Leída en Vergara, 11/11/1885. Latín. 1 f. manuscrito, firmas autógrafas y sello. Documento 1.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Lector en Teología Moral del Colegio de Vergara por el P. Provincial José Domingo Martínez, Palencia, 20/09/1886. Leída en Vergara, 26/09/1886. Latín. 1 pliego manuscrito, firmas autógrafas y sello. Documento 2.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Director de la revista El Santísimo Rosario por el P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos, Corias, 02/05/1890. 1 pliego pequeño manuscrito, firmas autógrafas y sello. Documento 3.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Rector del Seminario de Vergara por el P. Maestro José María Larroca, Roma, 05/07/1890. Leída en Vergara el 18/08/1890, y aceptación del cargo por el P. Bada el mismo días. Latín. 1 pliego manuscrito, firmas autógrafas y sello. Documento 4.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Lector de Filosofía por el P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos, Vergara, 06/08/1891. Latín. 1 pliego manuscrito, firmas autógrafas y sello. Documento 5.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Prior del convento de San Pablo de Palencia por el P. Provincial Esteban Sacrest, Madrid, 10/09/1896. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano y aceptación manuscrita, firmas autógrafas y sello. Documento 6.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Prior del convento de San José de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest, Valladolid, 07/01/1898. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano y aceptación manuscrita, firmas autógrafas y sello. Documento 7.
-Asignación del P. Manuel F. Bada a la Casa de Madrid por el P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos, Madrid, 05/06/¿1904-1908? 1 pliego impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 8.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Vicario Provincial de México y Centroamérica por el P. Provincial Esteban Sacrest, Madrid, 09/05/1910, leído al día siguiente. Latín. 1 pliego manuscrito, firmas autógrafas y sellos. Documento 9.
Fernández Bada, Manuel, O.P.