Acta de las reuniones para acordar la cesión del Real Seminario de Vergara al Obispo de Vitoria para establecer un Colegio de PP. Dominicos (1880)
Add to clipboard
Acta de las reuniones para acordar la cesión del Real Seminario de Vergara al Obispo de Vitoria para establecer un Colegio de PP. Dominicos (1880)
Apuntes en borrador sobre Seminarios de la Diócesis de Vitoria, correspondencia con el Ayuntamiento de Vergara y otros asuntos
Add to clipboard
Apuntes en borrador sobre Seminarios de la Diócesis de Vitoria, correspondencia con el Ayuntamiento de Vergara y otros asuntos
Fotocopia de la Resolución del Ministerio de Fomento sobre el material y mobiliario del Real Seminario de Vergara (1880)
Add to clipboard
Fotocopia de la Resolución del Ministerio de Fomento sobre el material y mobiliario del Real Seminario de Vergara (1880)
Acta de elección de Prior del Convento de San José de Vergara a favor del P. Cándido Miranda (1948)
Add to clipboard
Acta de elección de Prior del Convento de San José de Vergara a favor del P. Cándido Miranda (1948)
Varios Temas (1881-1966)
Add to clipboard
Varios Temas (1881-1966)
Relación nominal de exalumnos del Real Seminario de Vergara
Add to clipboard
Relación nominal de exalumnos del Real Seminario de Vergara
Carta al P. Miguel Saralegui en Vergara
Add to clipboard
Carta al P. Miguel Saralegui en Vergara
Copia de la Sesión del Ayuntamiento de Vergara del 24 de marzo de 1880 y de la cesión del edificio en usufructo del Obispado de Vitoria a los PP. Dominicos de Vergara, 28/06/1880
Add to clipboard
Copia de la Sesión del Ayuntamiento de Vergara del 24 de marzo de 1880 y de la cesión del edificio en usufructo del Obispado de Vitoria a los PP. Dominicos de Vergara, 28/06/1880
Culto (1867-1944)
Add to clipboard
Culto (1867-1944)
Solicitud del P. Pablo Monzón en Vergara al Obispado de Vitoria, 15/11/1900
Add to clipboard
Solicitud del P. Pablo Monzón en Vergara al Obispado de Vitoria, 15/11/1900
Respuesta de Francisco de Bernarda al P. Benigno Sánchez, Rector del Seminario de Vergara, 27/05/1901
Add to clipboard
Respuesta de Francisco de Bernarda al P. Benigno Sánchez, Rector del Seminario de Vergara, 27/05/1901
Comunicación de Francisco de Bernarda al P. Benigno Sánchez, Rector del Seminario de Vergara, 01/06/1901
Add to clipboard
Comunicación de Francisco de Bernarda al P. Benigno Sánchez, Rector del Seminario de Vergara, 01/06/1901
Solicitud del P. Benigno Sánchez en Vergara al Obispado de Vitoria, 12/05/1903
Add to clipboard
Solicitud del P. Benigno Sánchez en Vergara al Obispado de Vitoria, 12/05/1903
Apuntes de cuentas de obras y trabajos para la capilla de los PP. Dominicos de Vergara (1944)
Add to clipboard
Apuntes de cuentas de obras y trabajos para la capilla de los PP. Dominicos de Vergara (1944)
Solicitud del P. Miguel Saralegui al Obispado de Vitoria, 20/04/1888
Add to clipboard
Solicitud del P. Miguel Saralegui al Obispado de Vitoria, 20/04/1888
Solicitud del P. Inocencio Fernández Bada al Obispado de Vitoria, 08/04/1894
Add to clipboard
Solicitud del P. Inocencio Fernández Bada al Obispado de Vitoria, 08/04/1894
Solicitud del P. Rector Benigno Sánchez al Obispado de Vitoria, 09/04/1902
Add to clipboard
Solicitud del P. Rector Benigno Sánchez al Obispado de Vitoria, 09/04/1902
Apuntes en borrador sobre la Cofradía del Rosario en Vergara
Add to clipboard
Apuntes en borrador sobre la Cofradía del Rosario en Vergara
Licencia para la erección canónica del Via Crucis en la Capilla del Real Seminario de Vergara (1895)
Add to clipboard
Licencia para la erección canónica del Via Crucis en la Capilla del Real Seminario de Vergara (1895)
Correspondencia entre el P. Rector del Real Seminario y el Sr. Alcalde de Vergara sobre el pago o exención de derechos (1903)
Add to clipboard
Correspondencia entre el P. Rector del Real Seminario y el Sr. Alcalde de Vergara sobre el pago o exención de derechos (1903)
Carta de D. Jesús Z. al R. P. Rector del Real Seminario de Vergara, 21/09/1909
Add to clipboard
Carta de D. Jesús Z. al R. P. Rector del Real Seminario de Vergara, 21/09/1909
Carta del Director del Instituto Local de segunda Enseñanza de Oñate al P. Director del Colegio de PP. Dominicos de Vergara, 02/08/1933
Add to clipboard
Carta del Director del Instituto Local de segunda Enseñanza de Oñate al P. Director del Colegio de PP. Dominicos de Vergara, 02/08/1933
Supresión de al escuela de párvulos en el Colegio de PP. Dominicos de Vergara, 09/10/1952
Add to clipboard
Supresión de al escuela de párvulos en el Colegio de PP. Dominicos de Vergara, 09/10/1952
Colegio; exámenes (1883-1909)
Add to clipboard
Colegio; exámenes (1883-1909)
Colegio; fotografías (1889-1943)
Add to clipboard
Colegio; fotografías (1889-1943)
Fotografía del Curso de 1917-1918, División primera del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Add to clipboard
Fotografía del Curso de 1917-1918, División primera del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Fotografía de Grupo del Colegio de PP. Dominicos de Vergara (1921)
Add to clipboard
Fotografía de Grupo del Colegio de PP. Dominicos de Vergara (1921)
Fototipias de algunas vistas del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Add to clipboard
Fototipias de algunas vistas del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Fotografía de Grupo del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Add to clipboard
Fotografía de Grupo del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Fotografía de Grupo del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Add to clipboard
Fotografía de Grupo del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Carta del P. Rector del Real Seminario de Vergara a D.ª Ángela Cenitagoya, 12/03/1918
Add to clipboard
Carta del P. Rector del Real Seminario de Vergara a D.ª Ángela Cenitagoya, 12/03/1918
Cuentas que rinde el Rector del Colegio de Vergara, Fr. Marino Vea-Murguía al terminar su cargo (julio 1920 - junio 1923)
Add to clipboard
Cuentas que rinde el Rector del Colegio de Vergara, Fr. Marino Vea-Murguía al terminar su cargo (julio 1920 - junio 1923)
Convenios con Compañías eléctricas (1894 - 1906)
Add to clipboard
Convenios con Compañías eléctricas (1894 - 1906)
Cuentas: balances-resumen de prioratos (1903-1954)
Add to clipboard
Cuentas: balances-resumen de prioratos (1903-1954)
Resumen del Balance durante el Rectorado del M. R. P. Miguel Menéndez (1929-1932)
Add to clipboard
Resumen del Balance durante el Rectorado del M. R. P. Miguel Menéndez (1929-1932)
Resumen del Balance durante el Rectorado del M. R. P. Mariano Antía (1935-1938)
Add to clipboard
Resumen del Balance durante el Rectorado del M. R. P. Mariano Antía (1935-1938)
Factura de Nazario Aquizu a nombre de los PP. Dominicos de Vergara, 23/12/1945
Add to clipboard
Factura de Nazario Aquizu a nombre de los PP. Dominicos de Vergara, 23/12/1945
Factura de María Irueta a nombre de los PP. Dominicos de Vergara
Add to clipboard
Factura de María Irueta a nombre de los PP. Dominicos de Vergara
Factura de Lorenzo Juaristi a nombre del Convento de los PP. Dominicos de Vergara, 31/12/1946
Add to clipboard
Factura de Lorenzo Juaristi a nombre del Convento de los PP. Dominicos de Vergara, 31/12/1946
Presupuesto de D. Juan Azcoaga en Mondragón para el Colegio de PP. Dominicos de Vergara, 31/12/1946
Add to clipboard
Presupuesto de D. Juan Azcoaga en Mondragón para el Colegio de PP. Dominicos de Vergara, 31/12/1946