- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-13-1-7
- Item
- 22 de junio de 1912
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El P. Rector responde al Ayuntamiento de Vergara sobre cesión de terreno del Seminario para ensanchar el camino al Matadero.
López, Juan María, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El P. Rector responde al Ayuntamiento de Vergara sobre cesión de terreno del Seminario para ensanchar el camino al Matadero.
López, Juan María, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Concede el permiso solicitado, con una serie de condiciones. En el reverso, el Sr. Alcalde de Vergara certifica la aceptación del contrato, 08/04/1924.
Vea-Murguía, Marino, O.P.
Expedientes de Alumnos del Colegio (1815-1818)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-GARCÍA, José, 30/11/1815 (doc. 1).
-ESCANDÓN, José Joaquín y Manuel María (hermanos), 1816-1817 (doc. 2).
-ARANGUREN, Gaspar, 21/01/1817 (doc. 3).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1887)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-ÁLVAREZ CUERVO, Mariano, 20 y 21/10/1887 (doc. 1).
-ARTOLA TELLERÍA, Vicente y Juan Francisco, 20/09/1887 (docs. 2 y 3).
-ECHAGÜE AYANI, Joaquín, 06, 07 y 09/09/1887 (doc. 4).
-¿ECHEBARRIETA?, Ángel (doc. 5).
-ECHEVERRÍA CARIAGA, José y Venancio (hermanos), 18, 20 y 22/08/1887, 09, 11 y 17/09/1887 (docs. 6 y 7).
-ERRAZQUÍN OBIETA, Pedro, Félix y José (hermanos), 29/05/1887, 02/11/1881, 09/09/1889 (docs. 8 al 10).
-ESCUDERO Y TOLEDO, José, 18/09/1882, 27 y 28/09/1887, 09/10/1887 (doc. 11).
-GARCÍA DEL VALLE Y CARRILLO, Juan Antonio, 10/09/1887 (doc. 12).
-GOIRI EIZAGA, Ignacio y José (hermanos), 05 y 07/10/1887 (docs. 13 y 14).
-LÓPEZ CALLE, Antonio, 10/09/1896 [ARANGÜENA, Domingo] (doc. 15).
-LECEA GONZÁLEZ, Federico Victorio, 19 y 29/09/1887 (doc. 16).
-MONTES MONTES, Pedro Pablo, 27/09/1887 (doc. 17).
-MURGA Y ARANA, José María, 01/07/1887 (doc. 18).
-OSINALDE ZAPIAIN, Ángel, 16/09/1886, 17/09/1887 (doc. 19).
-OZOLLO Y GARTEIZ, Ignacio, 27/09/1887, 25/10/1887 (doc. 20).
-REZUSTA Y RAMÍREZ DE ESPARZA, Luis, 05 y 06/09/1887 (doc. 21).
-RESUSTA Y MÚGICA, Vicente, 06 y 08/09/1887 (doc. 22).
-RIVERA RIGAL, Alfonso, 16/06/1887, 23/08/1887 (doc. 23).
-SAGARDUI IRARRAGORRI, Alberto, 29/08/1887 (doc. 24).
-TREMOYA Y PALET, Cecilio, 17/12/1880, 30/03/1886, 28/09/1887 (doc. 25).
-URQUIZA Y SOTO, Felipe, 16, 26 y 28/09/1887 (doc. 26).
-ZABALA IBÁÑEZ, Julián, 08/06/1876, 17/08/1876, 28/09/1887 (doc. 27).
-ZUBIRÍA Y URIZA, Luis, 27 y 28/09/1887 (doc. 28).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1888-1893)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1888)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-ALZOLA CASTEJÓN, Pablo Ignacio, 22/10/1888 (doc. 1).
-BEUTEN AMIEL, Ignacio, 30 y 31/08/1888 (doc. 2).
-CARRIÓN Y GARVISU, Pedro Francisco de Sales, 01 y 16/10/1888 (doc. 3).
-CASTAÑÓN BARINAGA, José, 22/09/1888 (doc. 4).
-CORSI Y ARZENO, Adolfo, 25 y 31/07/1888 (doc. 5).
-GAMECHO ALEGRÍA, Marcial, 28/10/1875, 20/02/1883, 25/11/1888 (doc. 6).
-GARCÍA AMIEL, Emilio, 21/09/1882, 30/08/1888 (doc. 7).
-IRIGOYEN LANDA, José Vicente, 23/02/1888, 20/07/1888 (doc. 8).
-ITURRIAGA Y GOJEASCOECHEA, José Andrés, 25 y 30/07/1888 (doc. 9).
-LAPEIRA, Lorenzo, 28/08/1888 (doc. 10).
-LARRAGOITI AMEZAGA, Rafael, 11, 12 y 27/09/1888 (doc. 11).
-LARRETA Y ECHEVARRIETA, Fructuoso, 07 y 08/08/1888 (doc. 12).
-URANGA LARRAÑAGA, Miguel José (doc. 13).
-VÉLEZ GÜELPA, Ceferino, 12, 23 y 24/03/1888, 27 y 28/07/1888 (doc. 14).
-VIDAECHEA WODRICH, Juan Bautista, 28 y 29/07/1888 (doc. 15).
-ZARACONDEGUI IRIBARREN, Manuel Alejo, 14, 16 y 20/09/1888 (doc. 16).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1895)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-ALBERDI ARRIOLA, Ignacio Manuel, 25, 26 y 30/09/1895 (doc. 1).
-ALDAZ BENGOECHEA, Joaquín, 27/09/1895 (doc. 2).
-ARENA GOROSTIAGA, Juan José, 20/06/1895 (doc. 3).
-ARREGUI BARASALUCE, Francisco María, 24 y 29/08/1895 (doc. 4).
-ASCORRA LARRAGAN, Alejo, 20/09/1895 (doc. 5).
-BANQUERI MARTÍNEZ, José María, 17 y 20/09/1895 (doc. 6).
-BEITIA BASABE, Valentín, 18/06/1895 (doc. 7).
-BUSTO PASCUAL, José, 10 y 12/09/1895 (doc. 8).
-CAMPOS ORTÚZAR, Florencio, 06/08/1895, 14/09/1895 (doc. 9).
-CASTAÑEDA ECHEVARRÍA, Manuel Antonio y Miguel Vicente (hermanos), 18/09/1895 (doc. 10).
-ELGARRESTA ZABALA, Pablo, 12/06/1895, 13 y 27/07/1895 (doc. 11).
-FERNÁNDEZ DEL POZO, Luis Esteban, 21, 22, 25 y 30/03/1895 (doc. 12).
-ELOLA IBARGUREN, Antonio Malaquías, 02/07/1895, 07, 08 y 10/09/1895 (doc. 13).
-GANCHEGUI BLANDÍN, Domingo María, 24/09/1895 (doc. 14).
-IBARRA VALCARLOS, Leopoldo, 21/08/1895 (doc. 15).
-LAFFITTE RUIZ, Gabriel, 22, 26 y 27/02/1895 (doc. 16).
-OLAORTUA ARANA, Jaime, 28/09/1895 (doc. 17).
-QUEREJETA EÚBA, José Salustiano (hermano de Domingo), 18/06/1895 (doc. 18).
-SÁNCHEZ MARITORENA, Martín, 20/08/1895 (doc. 19).
-GARCÍA HERNÁNDEZ, Mestavo Clodoaldo Sandalio, 21/09/1895 (doc. 20).
-SUÁREZ SÁNCHEZ, Benigno, 23/09/1895 (doc. 21).
-UNCETA ORQUIZU, Francisco Javier, 21/06/1895 (doc. 22).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1900)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-AGUIRRESAROLE ZATARANI, Francisco, 30/09/1900 (doc. 1).
-ALDAZ BENGOECHEA, Florencio, 30/09/1900 (doc. 2).
-ARANA AMUCHATEGUI, Victorio, 20 y 30/09/1900 (doc. 3).
-ARANA VICTORIA DE LECEA, Antonio, 20 y 30/09/1900 (doc. 4).
-ARECHAGA ASENAYO, Antonio, 20 y 30/09/1900 (doc. 5).
-ARRAIZA BALESTERRA, Francisco, 30/09/1900 (doc. 6).
-AZPEITIA ZASAGUETA, Hilario, 17 y 30/09/1900 (doc. 7).
-ARREGUI BERASALNA, Francisco, 20 y 30/09/1900 (doc. 8).
-BERRAONDO ORUSAGASTI, Francisco, 20 y 30/09/1900 (doc. 9).
-CASTAÑÓN BARINAGA, Antonio, 30/09/1900 (doc. 10).
-CEÑIGA, Jaime, 30/09/1900 (doc. 11).
-EGAÑA MINONDO, Julián, 20 y 30/09/19/00 (doc. 12).
-ERRASQUIA OBIETA, Antonio, 30/09/1900 (doc. 13).
-FERNÁNDEZ BATURONI,Casto Rafael y León Bernardino (hermanos), 16/03/1900, 28/06/1900 (doc. 14).
-FERNÁNDEZ PEÑALBA, Ignacio, 20 y 30/1900 (doc. 15).
-FRANCISCO AIZPURUA, Carlos, 30/09/1900 (doc. 16).
-GARITANO REOVIDE, Alejandro, 30/09/1900 (doc. 17).
-GASTAÑONDO ALDASORO, Luis, 30/09/1900 (doc. 18).
-GANCHEGUI ARCOCHA, Luis, 30/09/1900 (doc. 19).
-GOIRI BILBAO, Santiago, 30/09/1900 (doc. 20).
-GÓMEZ CHACÓN, José María, 30/09/1900 (doc. 21).
-GURIDI ASTORQUIZU, Miguel, 30/09/1900 (doc. 22).
-HURTADO DE MENDOZA, Esteban, 30/09/1900 (doc. 23).
-IRAETA LASA, Prudencio, 30/09/1900 (doc. 24).
-IÑARRA, Tomás, 30/09/1900 (doc. 25).
-IRUIN MARTÍNEZ, Juan Ignacio, 28/10/1900 (doc. 26).
-ISASI ISASMENDI, Félix, 30/09/1900 (doc. 27).
-ISURI, Ramiro, 30/09/1900 (doc. 28).
-LABORDA GOROSTIDI, Félix, 20/09/1900 (doc. 29).
-LABORDA OCHOA, José, 20/09/1900 (doc. 30).
-LARRAÑAGA ALBERDI, Francisco, 20 y 30/09/1900 (doc. 31).
-LARRAÑAGA ORTUZAR, Vicente, 30/09/1900 (doc. 32).
-LECUONA IBARZABAL, Justino, 30/09/1900 (doc. 33).
-LÓPEZ, Alberto, 30/09/1900 (doc. 34).
-MADARIAGA ARANA, José María, 20 y 30/09/1900 (doc. 35).
-QUEREJETA, Alejandro, 30/09/1900 (doc. 36).
-PECINA IBARROLABURU, Antonio María, 30/09/1900 (doc. 37).
-RUIZ CAPILLAS, Ricardo, 20 y 30/09/1900 (doc. 38).
-SÁNCHEZ MARITORENA, Martín, 10/12/1900 (doc. 39).
-SANJINÉS BENOBALES, Arturo, 30/09/1900 (doc. 40).
-SAINZ, Manuel, 30/09/1900 (doc. 41).
-SANTOS CALDERÓN, Manuel, 21/09/1900 (doc. 42).
-UGARTE AÑIBARRO, José María, 30/09/1900 (doc. 43).
-UNCETA MAGUREGUI, Miguel, 30/09/1900 (doc. 44).
-URIARTE OCHIOROLA, Adolfo, 30/09/1900 (doc. 45).
-ZALDUA ALZOLA, José, 30/09/1900 (doc. 46).
-ZURUTUZA ROTETA, José, 20 y 30/09/1900 (doc. 47).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1903)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-ALBIRU ECHANIZ, Sebastián, 26/09/1903 (doc. 1).
-ARZUAGA PEÑAGARICANO, Bernardino y Zeferinio (hermanos), 24/09/1903 (doc. 2).
-FERNÁNDEZ DE ANTA, Bernardo, 23 y 24/09/1903 (doc. 3).
-LOIZAGA URIARTE, Agustín, 19/09/1903 (doc. 4).
-MENÉNDEZ SUÁREZ, Evaristo y José Antonio (hermanos), 21 y 25/02/1903 (doc. 5).
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Copia de la Resolución enviada al Director general de Instrucción pública sobre el mobiliario y material del Real Seminario de Vergara.
Ministerio de Fomento
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Da licencia para que en su nombre los PP. Dominicos se hagan cargo del edificio del Real Seminario de Vergara, según las Reales órdenes.
Herrero Espinosa de los Monteros, Sebastián (Obispo)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la Comunidad de PP. Dominicos en Vergara. Leído en Roma el 10/01/1940.
González Vigil, Esteban, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la propiedad de finca o derecho de renta que percibe el Real Seminario de Vergara. Contiene:
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 25/06/1943, sobre la renta recibida de D. José Cruz Imaz.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 15/09/1943, por no haber contestado a la anterior del 25/06/1943.
-Copia del oficio enviado por el P. Mariano Antia al Sr. Administrador de Propiedades de la Provincia de Guipúzcoa el 24 de septiembre de 1943 con motivo del expediente de solicitud de D. José Cruz Imaz.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 26/11/1943, con la respuesta al expediente por la solicitud de compra de un trozo de terreno por D. José Cruz Imaz.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 15/12/1943.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 14/02/1944.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 24/02/1944.
-Carta del P. Mariano Antia en Vergara al Sr. Ministro de Hacienda en Madrid, 09/01/1946.
Antía Plazaola, Mariano, O.P. Rector-Prior de Vergara
Pleito con el Obispado sobre la casa (1933-1943)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Le solicita la extensión superficial, en metros cuadrados, que ocupa el Real Seminario.
Ayuntamiento de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Copia del documento enviado al Ayuntamiento de Vergara y del entregado al Sr. Basterra. Sobre la situación del Colegio, para que se restablezca la vida normal. No se recibió ninguna contestación.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Decretan que la iglesia del Real Seminario de Vergara quede en uso exclusivo del Seminario Diocesano, retirando las licencias ministeriales a los PP. Dominicos.
Obispado de Vitoria
Carta del Sr. D. Felipe Ugalde en Vitoria al P. Mariano Antia en Vergara, 24/12/1943
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Responde a la carta del P. Rector sobre el discrepancia por alusión a mala conducta de los PP. Dominicos de Vergara en el artículo publicado en el Boletín Oficial del Obispado.
Ugalde, Felipe
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Duplicado del documento relacionado.
Uriarte Furira, Carlos
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Duplicado del documento relacionado.
Martínez Vigil, Ramón, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El Sr. Director General de Instrucción Pública comunica la Real Orden sobre Gimnasia, que tendrá validez a partir del curso 1897-1898.
Linares Rivas, Aureliano
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Recibo en blanco de pago de pensión y demás, firmado por el Administrador, D. Cipriano Mago. Fecha solo da opción a datar en los años cincuenta del siglo XIX.
Convento de San José de Vergara
Cesión del edificio del Gobierno al Obispo de Vitoria, 29/02/1880
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Cesión de edificio al Obispo de Vitoria para la instalación de un colegio de segunda enseñanza en Vergara.
Gobierno Civil de Guipúzcoa
Toma de posesión del edificio del Real Seminario de Vergara, 07/08/1880
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la toma de posesión del edificio del Real Seminario de Vergara. Firma el P. Procurador General Ramón Martínez Vigil, D. Paulino Caballero (Secretario del Instituto de Guipúzcoa), D. Carlos Uriarte (Director del Instituto Provincial de Guipúzcoa) y el Conde de Villahermoso, D. José María de Unceta, alcalde.
Ayuntamiento de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la cesión del Gobierno al Obispo de Vitoria del edificio del Real Seminario.
Ayuntamiento de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la cesión del Obispo de Vitoria del edificio del Real Seminario a la O.P., a nombre del P. Procurador General Ramón Martínez Vigil.
Obispado de Vitoria
Rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos, 02/05/1867
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada a la Santa Sede por el Obispo de Vitoria en nombre del P. Rector del Real Seminario de Vergara.
Sagrada Congregación de Ritos
Solicitud del P. Miguel Saralegui al Obispado de Vitoria, 29/07/1886
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada al Obispado de Vitoria.
Saralegui, Miguel, O.P.
Solicitud del P. Celestino José Alonso en Vergara al Obispado de Vitoria, 10/08/1909
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada al Obispado de Vitoria.
Obispado de Vitoria
Rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos, 10/12/1930
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada a la Santa Sede por el Obispo de Vitoria en nombre del P. Rector del Real Seminario de Vergara.
Sagrada Congregación de Ritos
Documentación relativa a la adquisición de la imagen del Beato Valentín de Berri-Ochoa (1935)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Factura de Estudios de escultura religiosa de N. S. del Carmen en Barcelona. Incluye una relación de las personas que contribuyeron con sus limosnas a la adquisición de la imagen.
Gómara, Francisco de Paula, O.P.
Solicitud del P. Rector Benigno Sánchez al Obispado de Vitoria, 21/12/1900
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada al Obispo de Vitoria por el P. Rector del Real Seminario de Vergara, y la respuesta.
Obispado de Vitoria
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Fr. Juan María López apunta en la contraportada su nombramiento como Director de la Cofradía de la Milicia Angélica por el P. Paulino Álvarez.
López, Juan María, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Informa del fin del peligro por enfermedad y la vuelta a clases.
Fernández Bada, Manuel, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
D. Manuel Donamaría solicita una relación nominal de los alumnos del Colegio de Vergara para cumplimentar el Decreto del Ministerio de Instrucción Pública del 07/06/1933.
Comisión Mixta Local de Primera Enseñanza de Vergara
Carta del P. Provincial Esteban Sacrest en Madrid al P. Director del Colegio de Vergara, 22/09/1900
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Transcribe la Real Orden enviada por el Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes sobre los Tribunales de examen del Real Seminario de Vergara.
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Transcribe lo expuesto por el Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes sobre la instancia en la que el P. Provincial solicita el traslado de los expedientes de los alumnos del Colegio de Vergara al Instituto de Vizcaya.
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Transcribe la comunicación del Sr. Rector de la Unviersidad de Valladolid el 09/11/1907 con lo expuesto por el Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes sobre la instancia en la que el P. Provincial solicita el traslado de los expedientes de los alumnos del Colegio de Vergara al Instituto de Vizcaya.
Instituto Provincial de 1.ª clase de Bilbao
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Informa que queda en vigor lo dispuesto el 22 de marzo de 1909 sobre la comisión de exámenes para el Colegio de Vergara.
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
Carta de D. Miguel Villanueva a D.ª Dominica Goya, 08/03/1912
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El Diputado a Cortes por Santo Domingo de la Calzada escribe para que transmita la información sobre liquidación de un expediente del Real Seminario de Vergara.
Villanueva, Miguel