- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-a-3-1
- Item
- octubre de 1880 - julio de 1891
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos: 07/08/1891.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos: 07/08/1891.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 17/04/1893.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/05/1897, 04/05/1899.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 22/04/1901.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 09/11/1903.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907.
Las pp. 1-9 contienen las cuentas de noviembre de 1894.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
En realidad es el Libro de las cuentas de Depósito. "Libro de Caja, comienza en 24 de abril de 1893, trasladando el saldo etc. resultante de las cuentas, revisadas y aprobadas en la última visita".
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 16/12/1894, 22/04/1901, 07/¿11?/1903.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/05/1897, 04/05/1899, 20/08/1908, 18/09/1910, 07/05/1913.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907, 08/08/1914, 08/08/1915.
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Alonso Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927, 20/03/1928, 24/12/1929.
Firman los PP. M. Bada, Jacinto Figueira, Rafael J. Menéndez, Pablo Monzón, Pablo Reginaldo Conrat, Inocencio Fernández Bada, Arturo Ortega, José Rodríguez, Benigno Sánchez, Nicolás Aguínaco, Paulino Álvarez, José López, Narciso Salazar, Celestino José Alonso, Emeterio Fernández, Pedro Nolasco de Medio, Manuel María Sainz, José Gafo, José María Solís, Piquero, Juan María López, Manuel Montoto, Sebastián del Río, Vicente González, Miguel Menéndez, Marino Vea-Murguía, Luciano Escandón, A. Carrión, Eulogio Madariaga, Enrique Alonso, Nicolás Albuerne, Domingo Monedero, Félix Alonso Muñiz y Eliseo Miguel.
Convento de San José de Vergara
Libro II de Actas del Rosario Perpetuo del Centro de Vergara (1907-1946)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Al final incluye folio doble con "Inventario de objetos pertenecientes al Altar de la Sma. Virgen del Rosario".
Convento de San José de Vergara
Cuaderno de alumnos (1880-1949)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Listas de los alumnos en cada año desde 1880 a 1949; se añade un Apéndice con otros 8 nombres, sin poner año. Se dedica una hoja a cada año.
Convento de San José de Vergara
Libro de Matrículas y Calificaciones de los alumnos del Seminario (1880-1941)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Entre las pp. 489-490 impreso de solicitud (sin utilizar), entre pp. 567-568 dos actas de notas (curso 1938-1939). Apertura del libro en guarda anterior. Interesante libro para conocer los individuos matriculados en el Colegio.
Convento de San José de Vergara
Libro de cursos escolares (1880-1953)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Relación de los alumnos del Real Seminario de Vergara, por años, con todos los nombres y apellidos.
Su autor es el P. Federico García Tramún, como pone al final (aunque nada más pone: Fr. Fridericus fecit). Hay varios cursos que llevan foto de alumnos y padres dominicos: 1889-1890, 1895-1896, 1900-1901, 1905-1906, 1912-1913, 1918-1919, 1921-1922, 1925-1926.
Ayudaron Manuel Múgica y Tomás Barrena. Asociación Antiguos Alumnos.
Contiene al final, en folios sueltos, un borrador de los Estatutos del Colegio.
Convento de San José de Vergara
Relaciones con autoridades civiles (1885-1962)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sigue la catalogación antigua de carácter temático, en donde el número de legajo 2 se corresponde con las Relaciones con autoridades y organismos civiles.
Convento de San José de Vergara
Documentos Conventuales (1880-1980)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sigue la catalogación antigua de carácter temático, en donde el número de legajo 6 se corresponde con Documentos Conventuales (Fundacionales, etc.).
Convento de San José de Vergara
Documentos conventuales (1881-1955)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El Real Seminario se constituye en Vicaría. Leído en Vergara el 24/03/1887. Corrección del P. Miguel Saralegui del 10/01/1888.
Martínez, José Domingo, O.P.
Correspondencia sobre el patio o corral (1892-1904)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta de D. Fernando Zumarraga a D.ª Ángeles de Uraín sobre la propiedad del Conde de Torre-Díaz, Vergara, 07/04/1892.
-Carta de D.ª Ángeles de Uraín a D. Fernando Zumarraga con su respuesta sobre el patio ó [sic.] corral, Vergara, 07/04/1892.
-Carta del Conde de Torre-Díaz a D. Fernando Zumarraga sobre las condiciones sobre el jardín, Londres, 17/04/1893.
-Carta de D.ª Ángeles de Urain al Conde de Torre-Díaz, Vergara, 25/04/1893.
-Cartas del Conde de Torre-Díaz a D.ª Ángeles de Urain sobre el patio en cuestión, Londres, 25/05/1893 y 16/08/1893.
-Carta de D.ª Ángeles de Urain al Conde de Torre-Díaz sobre la propiedad y patio, Vergara, 22/08/1893.
-Carta del Conde de Torre-Díaz a D.ª Ángeles de Urain, Londres, 20/02/1894.
-Carta de D.ª Ángeles de Urain al Conde de Torre-Díaz, Vergara, 17/03/1894.
-Cartas de D. Andrés Egaña a D.ª Ángeles de Urain, Vergara, 07/10/1904 y 17/10/1904.
-3 cartas personales de D.ª Ángeles de Urain, Vergara, sin fechas.
Zumarraga, Fernando
Recortes de prensa, tarjetas y postales (1932-1947)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Incluye:
-Recorte de prensa de la Gaceta del Norte "Un paseo por el Museo de San Telmo, sede artística de San Sebastián", 16/10/1932.
-Recorte de prensa: "Comisión de Monumentos de Guipúzcoa. Cesión gratuita de la Casa solar de Rameri, de Fuenterrabía. La Virgen Negra no la ceden los Padres Dominicos, salvo condiciones".
-Una postal de Nuestra Señora de la Peña de Francia, la Virgen "Negra".
-Programa de la velada en honor a Santo Tomás de Aquino que celebrarán los socios de la Unión Católica de Nuestra Señora de Atocha el 12 de febrero de 1933, Madrid.
-Programa del concierto del Orfeón Donostiarra pro enfermos eibarreses organizado por el Ayuntamiento de Eibar el 23 de diciembre de 1945.
-Programa del Frontón Municipal Vergara, acontecimiento musical Coro Easo de San Sebastián, 04/05/1947, 2 ejemplares.
-Novenario a Nuestra Señora de Aránzazu, Patrona de Guipúzcoa, del 30 de agosto al 9 de septiembre de 1947.
-Sobre con papel manuscrito sobre el aporte económico del Rosario Perpetuo para arreglo de la Iglesia.
La Gaceta del Norte
Expedientes de Alumnos del Colegio (1880-1886)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Relación nominal de 29 alumnos de Latín y Castellano, y 19 de Aritmética y Álgebra con sus correspondientes notas. En el reverso del pliego aparece el nombre del alumno D. Eugenio Albarellos Berroeta, fechado en 1882.
Convento de San José de Vergara
Lista por individuos de los alumnos matriculados en este Colegio para el curso de 1885 a 1886
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Relación nominal de los 126 alumnos matriculados en el Real Seminario de Vergara con sus respectivas asignaturas para el curso 1885-1886.
Convento de San José de Vergara
Lista de los alumnos que han de presentarse a examen en el presento curso de 1885 a 1886
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Lista de calificaciones de los alumnos del Real Seminario de Vergara y de aquellos que deben presentarse a exámenes extraordinarios. Incluye otro ejemplar transcrito de las notas del curso de 1885 a 1886.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Acta de calificaciones de 16 alumnos de Historia Natural del curso 1885-1886.
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1887-1896)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Relación de los alumnos del Real Seminario de Vergara con obligación de presentar exámenes en junio. Aparecen las respectivas calificaciones.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Relación nominal de los alumnos matriculados en el Real Seminario de Vergara con sus respectivas asignaturas. Están incompletos, sin firmas ni fechas.
Convento de San José de Vergara
Lista de los alumnos del Real Seminario de Vergara, Curso 1891-1892
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Relación de los alumnos del Real Seminario de Vergara matriculados en el curso 1891-1892. Aparecen las firmas de los profesores que imparten cada asignatura y del Rector del Colegio.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía de los PP. Dominicos del Colegio de Vergara con hábito blanco
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Solicitud del Real Seminario al Sr. Alcalde de Vergara sobre terrenos para lavadero, 15/01/1902
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Petición del Colegio al Ayuntamiento de Vergara de un terreno en mejores condiciones.
Convento de San José de Vergara
Contrato entre el Ayuntamiento y el Real Seminario de Vergara sobre terreno para el matadero (1906)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contrato sobre convenio de arrendamiento del matadero, de usufructo del Real Seminario.
Salazar, Narciso, O.P.
Copia del acuerdo del Ayuntamiento de Vergara sobre el matadero del Real Seminario, 27/03/1906
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento sobre el terreno del matadero.
Arrese y Barrutia, Cristóbal (alcalde)
Convenio de cesión de usufructo entre el Ayuntamiento y el Real Seminario de Vergara (1908)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convenio de cesión de un terreno perteneciente al Real Seminario de Vergara.
Garicano Ibarguren, Tiburcio
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El P. Rector responde al Ayuntamiento de Vergara sobre cesión de terreno del Seminario para ensanchar el camino al Matadero.
López, Juan María, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Concede el permiso solicitado, con una serie de condiciones. En el reverso, el Sr. Alcalde de Vergara certifica la aceptación del contrato, 08/04/1924.
Vea-Murguía, Marino, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Profesión de Fe y Juramento de Doctrina del P. Manuel María Sáinz, 17/06/1914
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Firman los PP. Sebastián del Río, Eduardo Rodríguez y Honorato Martínez.
Saínz, Manuel María, O.P.
Índice de documentos existentes en el Archivo de Provincia (1880-1968)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1815-1818)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-GARCÍA, José, 30/11/1815 (doc. 1).
-ESCANDÓN, José Joaquín y Manuel María (hermanos), 1816-1817 (doc. 2).
-ARANGUREN, Gaspar, 21/01/1817 (doc. 3).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1887)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-ÁLVAREZ CUERVO, Mariano, 20 y 21/10/1887 (doc. 1).
-ARTOLA TELLERÍA, Vicente y Juan Francisco, 20/09/1887 (docs. 2 y 3).
-ECHAGÜE AYANI, Joaquín, 06, 07 y 09/09/1887 (doc. 4).
-¿ECHEBARRIETA?, Ángel (doc. 5).
-ECHEVERRÍA CARIAGA, José y Venancio (hermanos), 18, 20 y 22/08/1887, 09, 11 y 17/09/1887 (docs. 6 y 7).
-ERRAZQUÍN OBIETA, Pedro, Félix y José (hermanos), 29/05/1887, 02/11/1881, 09/09/1889 (docs. 8 al 10).
-ESCUDERO Y TOLEDO, José, 18/09/1882, 27 y 28/09/1887, 09/10/1887 (doc. 11).
-GARCÍA DEL VALLE Y CARRILLO, Juan Antonio, 10/09/1887 (doc. 12).
-GOIRI EIZAGA, Ignacio y José (hermanos), 05 y 07/10/1887 (docs. 13 y 14).
-LÓPEZ CALLE, Antonio, 10/09/1896 [ARANGÜENA, Domingo] (doc. 15).
-LECEA GONZÁLEZ, Federico Victorio, 19 y 29/09/1887 (doc. 16).
-MONTES MONTES, Pedro Pablo, 27/09/1887 (doc. 17).
-MURGA Y ARANA, José María, 01/07/1887 (doc. 18).
-OSINALDE ZAPIAIN, Ángel, 16/09/1886, 17/09/1887 (doc. 19).
-OZOLLO Y GARTEIZ, Ignacio, 27/09/1887, 25/10/1887 (doc. 20).
-REZUSTA Y RAMÍREZ DE ESPARZA, Luis, 05 y 06/09/1887 (doc. 21).
-RESUSTA Y MÚGICA, Vicente, 06 y 08/09/1887 (doc. 22).
-RIVERA RIGAL, Alfonso, 16/06/1887, 23/08/1887 (doc. 23).
-SAGARDUI IRARRAGORRI, Alberto, 29/08/1887 (doc. 24).
-TREMOYA Y PALET, Cecilio, 17/12/1880, 30/03/1886, 28/09/1887 (doc. 25).
-URQUIZA Y SOTO, Felipe, 16, 26 y 28/09/1887 (doc. 26).
-ZABALA IBÁÑEZ, Julián, 08/06/1876, 17/08/1876, 28/09/1887 (doc. 27).
-ZUBIRÍA Y URIZA, Luis, 27 y 28/09/1887 (doc. 28).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1888-1893)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara