Libro de Tomas de Hábito y Profesiones de San José de Padrón (1896-1914)
- ES 37274.AHDOPE B-C-PAD-b-2-1-1
- Item
- 18 de diciembre de 1896 - 8 de diciembre de 1914
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Padrón
Libro de Tomas de Hábito y Profesiones de San José de Padrón (1896-1914)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Padrón
Libro de Profesiones y de tomas de hábito y defunciones (1892-1934)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Libro de una gran riqueza histórica. Recoge por lo general las profesiones solemnes y según avanza el tiempo otras temporales, y también la entrada de hombres, de más o menos edad, en el convento con las "Tomas de hábito", y las visitas canónicas que realizan los provinciales o incluso los Maestros de la O.P. Hay también alguna notas interesantes sobre las ordenaciones para el presbiterado y otras.
La dirección titulada "Defunciones" es muy breve, pero al principio pone la lista de los exclaustrados del San Esteban y algunas otra defunciones.
Convento de San Esteban de Salamanca
Libro de tomas de hábito (1932-1955)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San Esteban de Salamanca
Testimoniales, tomas de hábito (1894)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Año 1894:
-Aguilar Donis, Ángel (de Amusco), solicitud de testimoniales, Corias, 15/10/1894, cert. de bautismo y confirmación, Amusco, 06/10/1894. 2 pliegos (4 ff.). Documento 1.
-Alonso Morán, José (de Santianes de Pravia), informe del obispo de Oviedo, Oviedo, 31/08/1894, cert. de bautismo y de confirmación, Pravia, 21/07/1894, cert. médico, Pravia, 22/07/1894. 4 pliegos (8 ff.). Documento 2.
-Argüeso González Saturio; y Gonzalo de la Peña, José (de Villanueva de Henares, Burgos –Palencia), solicitud de testimoniales, Corias, 24/09/1894 y respuesta, Burgos, 20/10/1894, cert. de bautismo, Villanueva de Henares, 06/10/1894, cert. de bautismo y de confirmación, Burgos, 27/03/1894. Documento 3.
-Flórez Martín, Miguel (de Peñaranda), solicitud de testimoniales, Corias, 12/10/1894 y respuesta, Salamanca, 22/10/1894, cert. de bautismo, Peñaranda de Bracamonte, 24/09/1890. 2 pliegos (4 ff.). Documento 4.
-González González, Elias (de Redilluera), informe del obispo de León, León, 03/09/1894, carta de D. José Rodríguez al obispo de León, Redilluera, 27/08/1894, cert. de bautismo y de buena conducta, Redilluera, 21/05/1894, cert. académico, Tolibia de Abajo, 26/05/1894. 3 pliegos (6 ff.) y 2 cuartillas dobles. Documento 5.
-Menéndez Álvarez, Rogelio (de Mieres), informe del obispo de Oviedo, Oviedo, 15/10/1894, cert. de bautismo y confirmación, Mieres, 28/06/1894, cert. de buena conducta, Mieres, 02/07/1894. 3 pliegos (6 ff.). Documento 6.
-Pablos Fernández, Fernando, (de Valcuende), informe del obispo de León, León, 21/07/1894, cert. de buena conducta, León, 11/07/1894, cert. de bautismo, Valcuende, 04/08/1894. 1 pliego (2 ff.), y 2 cuartillas dobles. Documento 7.
-Pérez y Valdivieso, Clemente, (de Valdunquillo, León- Valladolid), informe del obispo de León, León, 27/08/1894 y 03/09/1894, cert. de bautismo, de confirmación y de buena conducta, Valdunquillo, 07/06/1894, bulas de dispensa, Toledo, 02/04/1893. 4 pliegos (8 ff.) y 2 cuartillas dobles al principio; el interior lleva dos ejemplares de la bula de dispensa de carnes. Documento 8.
-Piquero González, Pedro, informe del obispo de Oviedo, Oviedo, 22/09/1894, cert. de bautismo, Valdecuna, 25/08/1894, cert. de confirmación, Boves, 18/08/1894, cert. de buena conducta, Boves, 20/07/1894. 4 pliegos (8 ff.). Documento 9.
-Queipo Menéndez, Genaro, informe del obispo de Oviedo, Oviedo, 11/09/1894, cert. de bautismo y de buena conducta, San Facundo, 16/06/1894. 1 pliego y 2 ff (total 4 ff.). Documento 10.
-Riera Mesquida (Mesquera), Benito (de Manacor): Testimonio del obispo, Jacinto María Cervera y Cervera, con firma ológrafa, Palma de Mallorca, 25/08/1894; fe de Bautismo, Manacor, 06/10/1896, Confirmación, Palma, 22/12/1894, y certificado conducta, Mallorca, 20/08/1894. Manuscrito de 4 pliegos (8 ff.). Documento 11.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Copia de documentos antiguos, mecanografiados y recopilados por el P. José Fernández
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
Convento de Santo Domingo de Oviedo
Documentos previos a las tomas de hábito y de profesiones (1903-1971)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
Convento de San Esteban de Salamanca
Libro de Tomas de Hábito del convento de San Pablo de Valladolid (1818-1833)
Part of Fondo A (Antiguo)
Tomas de hábito. Hay una tarjeta de la Madre Mercedes del Espíritu Santo, O.P. (1893-1967).
Convento de San Pablo de Valladolid
Documentos diversos del Convento de San Esteban de Salamanca (1637-1842)
Part of Fondo A (Antiguo)
Contenido variado: rentas de Nava del Rey, sobre la recepción del hábito en San Esteban, fiesta de la canonización de San Pío V, memoria de la donación de Fr. Antonio de Sotomayor al convento de San Esteban.
Convento de San Esteban de Salamanca
Documentos conventuales, de economía y personales (1744-1849)
Part of Fondo A (Antiguo)
Pocos documentos conventuales, bastantes de economía y documentos personales o referidos a frailes. Los pocos documentos conventuales nos indican los jóvenes que entraban en la religión, es decir, en la Orden, su lugar y condición y en algunos casos se nos indica algo de su vida, como títulos cargos etc.
Convento de Santo Domingo de Zamora
Carta del P. Fr. Juan Casas, al P. Provincial, Fr. Vicente Álvarez Cienfuegos, Roma, 16/05/1918
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la elección de nuevo Superior; Convocatoria del Capítulo; tomas de hábito; nueva Casa de Novicios en la Provincia; renovación de indulto pontificio; títulos; y demás asuntos.
Casas, Juan, O.P. (Socio del P. Maestro)
Testimoniales, tomas de hábito (1893)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Año 1893:
-Alonso García, Manuel (de Campomanes), informe del obispo de Oviedo, Oviedo, 29/09/1893, cert. de bautismo y confirmación, Campomanes, 26/06/1893. 2 pliegos (4 ff.). Documento 1.
-Álvarez Llamera, Ángel (de Manzaneda, Oviedo), informe del obispo de Oviedo, Oviedo, 28/08/1893, cert. de bautismo y confirmación, Manzaneda, 02/07/1893. 2 pliegos (4 ff.). Documento 2.
-Arbesún Fanjul, Lázaro (de Cuelillos), informe de buena conducta, Oviedo, 11/09/1893, cert. de bautismo y confirmación, Cuclillos, 27/06/1893, cert. de buena conducta, Cuclillos, 27/06/1893 . 3 pliegos (6 ff.). Documento 3.
-Colunga Álvarez, Emilio (de Noreña), informe de buena conducta, Oviedo, 31/08/1893, cert. de bautismo, Noreña, 28/06/1893. 2 pliegos (4 ff.). Documento 4.
-Díaz Valdepares, Andrés Avelino (de Cartavio), informe de buena conducta, Oviedo, 02/09/1893, cert. de bautismo, Cartavio, 02/08/1893, cert. de confirmación, Cartavio, 13/09/1893, cert. de buena conducta, Cartavio, 02/08/1893. 4 pliegos (8 ff.). Documento 5.
-Díez Fraile, Ángel (de Velilla de Guardo), informe del obispo de León, 22/09/1890, informe, Velilla de Guardo, 16/09/1893, cert. de bautismo, Velilla de Guardo, 18/08/1893. 1 pliego (2 ff.) y 2 cuartillas dobles. Documento 6.
-Encinas Espina, Joaquín (de Campomanes), informe del obispo de Oviedo, Oviedo, 05/09/1893, cert. de bautismo y confirmación, Campomanes, 26/06/1893. 2 pliegos (4 ff.). Documento 7.
-Fernández Martínez, Manuel (de San Claudio), informe del obispo de Oviedo, Oviedo, 17/07/1893, cert. de bautismo y de buena conducta, San Claudio, 06/04/1893. 2 pliegos (4 ff.). Documento 8.
-García del Corro, José (de Sotiello), informe del obispo de Oviedo, Oviedo, 02/09/1893, cert. de bautismo y confirmación, Sotiello, 26/06/1893. 2 pliegos (4 ff.). Documento 9.
-García Fernández, Emilio (de Villayana-Ujo), informe del obispo de Oviedo, Oviedo, 04/11/1893, cert. de bautismo y de confirmación, Ujo, 26/09/1893, cert. de buena conducta, Villayana, 01/10/1893. 4 pliegos (8 ff.). Documento 10.
-Guitart Lladó, Luis Pedro Esteban ( de Manresa), solicitud de testimoniales, Corias, 22/08/1893, cert. de bautismo y confirmación, Manresa, 15/07/1893. 2 pliegos (4 ff.). Documento 11.
-Mendivelzua y Ocerin, Clemente Juan (de Bilbao), informe para testimoniales, Corias, 07/11/1893, cert. de bautismo y de confirmación, Bilbao, 29/09/1893. 3 pliegos (6 ff.). Documento 12.
-Nachón Vallina, Jerónimo (de Cuelillos), informe del obispo de Oviedo, Oviedo, 11/09/1893, cert. de bautismo y confirmación, Cuclillos Siero, 26/06/1893, cert. de buena conducta, Cuclillos, 27/06/1893. 3 pliegos (6 ff.). Documento 13.
-Primo Corniero, Arquipio (de Villabermudo de Ojeda), cert. de bautismo, Villabermudo, 16/08/1891, solicitud de testimoniales, Corias, 10/03/1892, cert. de buena conducta, Frómista, 10/10/1892, cert. de confirmación, Calahorra de Boedo, 23/09/1891. 3 pliegos (3 ff.) y 1 f. Documento 14.
-Valles Barón, Felipe (de Abia de las Torres), solicitud de testimoniales, Corias, 10/03/1893 y cert. de buena conducta, Palencia, 21/03/1893, cert. de bautismo y confirmación y de buena conducta, Abia de las Torres, 29/08/1892, cert. de buena conducta, Abia de las Torres, 11/12/1892, cert. médico, Abia de las Torres, 05/12/1892. 1 f. y Cuadernillo cosido de 3 pliegos (6 ff.) y 1 folio. Total: 8 ff. Documento 15.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Años 1904 - 1906 (Orden Alfabético):
Convento de San Juan Bautista de Corias
Testimoniales para la toma de hábito (1914-1926)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sigue el esquema de catalogación antiguo, en donde el número de legajo 12 corresponde con Personales: asignaciones, dispensas, asuntos militares, etc.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Año 1922. En un archivador-carpeta se encuentra las testimoniales de los años 1922, 1923 y 1924. En la tapa de dicho archivador están escritos los nombres de los pretendientes a frailes, por años, cuyas testimoniales de encuentra en el interior. Los nombres del año 1922 son: P. José Martín, Ángel González, Estanislao Marcos, Esteban Sánchez, Casimiro Jiménez, Secundino García, Antonio Menéndez (converso), Manuel Villlar (presbítero), Tomás García Morante, Mariano Revertegat, Julio Rosado, José Antonio Fernández (converso) Ovidio (Tomás) Rodríguez (converso).
-En el interior hay una cuartilla, titulada “Faltan”. La fe de confirmación de los frailes siguientes: Casimitro Jiménez, Antonio Menéndez, Avelino Rodríguez, Claro Martínez, Cándido Santamaría, Luis Fraile. Bautismo y confirmación de Rufino Moncada y de Pedro Martínez. Todos los papeles de Belisario Vidal. Documento 1.
-Orden alfabético de pretendientes:
-Fernández García, José Antonio (Bustantigo, Allende), 1922. Documento 2.
-García Morante, Tomás (Salamanca), 1921-1922. Documento 3.
-García Rodríguez, Secundino (Limés, Cangas de T/Narcea, Entreviñas), 1922. Documento 4.
-González Morán, Ángel (La Peña), 1918–1922. Documento 5.
-Jiménez Hilario, Casimiro (Aldeanueva de Figueroa), 1912-1920. Documento 6.
-Marcos Iglesias, Estanislao (Sotoserrano), 1922. Documento 7.
-Martín Sánchez, Juan José (Villanueva del Conde), 1915 – 1922. Sacerdote, Misioneros H. del I. Corazón de María. Documento 8.
-Menéndez Rodríguez, Antonio Gregorio (Madrid), 1910 y 1922. Documento 9.
-Pulido Godínez, Jesús (Tingüindin, Mex.), 1922. Documento 10.
-Revertegat Saunier, María Antonio Juan Bautista (Marsella, Francia), 1905–1922. Documento 11.
-Rodríguez Rodríguez, Ovidio (Olea, S.), 1918-1922. Documento 12.
-Rosado Delgado, Julio (Ceclavin), 1922. Documento 13.
-Sánchez Calzada, Esteban (Cevico de la Torre), 1922. Documento 14.
-Villar Pérez, Manuel (Oviedo?) párroco de S. Antolín de Villanueva, Navia), 1922, entró en la O.P. Documento 15.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Año 1923-1924. En el archivador – carpeta, se citan los pretendientes a frailes siguientes:
Año 1923: Jesús Pulido(converso) (pasado al año 1922, al que pertenecen los documentos), Pedro Martínez (converso), Avelino Rodríguez, José Arnaldo Alba, Teodomiro Alonso, Ramón Aguirre, José Marqués Romano, Rafael Peña Abejón, Cándido Zozaya (converso).
Año 1924: Herminio Álvarez (converso)Rufino Moncada (converso) Vicente Ruis (converso), Claro Martínez (converso), Benito Armendáriz, Cándido Santamaría, Francisco Hernández, José Sarasola, Jacinto Sanz, Isabelino Carmona, Severino Benigno del Valle, Julio Luis González. Luis Guillermo Fraile, Andrés Fernández Velasco.
Orden alfabético:
-Aguirre Rodrigo, Ramón (Biota), 1920 y 1923. Fue padrino de su bautismo Fray Ramón Zubieta, Prefecto Apostólico en Perú. Documento 1.
-Alonso Reguera, Teodomiro Agustín (Reyero), 1920 y 1923. Documento 2.
-Álvarez Uría, Herminio (Málaga y Madrid), 1923. Documento 3.
-Armendáriz Beramendi, Benito (Goñi), 1920 y 1924. Documento 4.
-Arnaldo de Alba, José (Cuevas, Belmonte), 1921 y 1923. Documento 5.
-Carmona Fernández, Isabelino (Pajares de la Laguna), 1924. Documento 6.
-Fernández (Tresguerres) Velasco, Andrés Fernando Juan Berchmans (Ujo), 1921, 1924-1925. Documento 7.
-Fraile Martín, Luis Guillermo (Yecla de Yeltes), 1924. Documento 8.
-González García, Julio Luis (La Habana y Navelgas), 1920 y 1924. Documento 9.
-Hernández Gálvez, Francisco (Toledo), 1924. Documento 10.
-Marqués Romano, José (Gedrez, Rengos), 1919 y 1923. Documento 11.
-Martínez Fernández, Pedro (Cadreita, Pamplona), 1904 y 1923. Documento 12.
-Martínez Peña, Claro (Caleruega), 1923-1924. Documento 13.
-Moncada Estébanez, Rufino (Gijón), 1924. Documento 14.
-Peña Abejón, Rafael Severino (Caleruega), 1920 y 1923. Documento 15.
-Rodríguez Aumente, Avelino (Larna en Rengos), 1919 y 1923. Documento 16.
-Ruiz Vázquez, Vicente (Gatón de Campos), 1923-1924. Documento 17.
-Santamaría Diego, Cándido (Ferreras de Abajo), 1920 y 1924. Documento 18.
-Sanz Esparza, Jacinto (Olejua), 1920. Documento 19.
-Sarasola Izurdiaga, José (Erroz), 1920 y 1924. Documento 20.
-Valle Revuelta, Severino Benigno ( Valderas de los Oteros), 1920 y 1924. Documento 21.
-Zozaya Biurrum, Cándido (Monreal, NA), 1922-1923. Documento 22.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Año 1864 (orden alfabético):
-Cuartilla antigua con la lista de los pretendientes. Documento 1.
-Aguilar Álvarez, Fernando (Béjar), 1 pliego. Documento 2.
-Alonso y Pérez, Manuel (Arbellales – AS), 9 ff. Documento 3.
-Álvarez Álvarez, Robustiano (Grado), 10 ff. [ver también Alonso y Pérez, doc. 3]. Documento 4.
-Bosch y Roures, José (San Martín Sapresa, Gerona), 1 pliego. Documento 5.
-Carbajo Fernández, José (Sotillo ¿ZA?), 4 ff. Documento 6.
-Cardona Guardiola, Juan Bautista (Jávea, Valencia), 3 pliegos. Documento 7.
-Coderch Llovera, Jerónimo (Figueras), 13 ff. [ver también Miguel Rost, doc. 14]. Documento 8.
-Colunga Nuño, Francisco (Noreña), 9 ff. [ver también Alonso y Pérez, doc. 3]. Documento 9.
-Delgado Martín, Nicomedes (Caleruega), 6 ff. Documento 10.
-Garcia Rodríguez, Deogracias (Barro/Quirós), 13 ff. Documento 11.
-Garrido Fernández, Santiago (Salamanca, sacerdote), 17 ff. Documento 12.
-Gomar Catalá, Vicente (Alquería de la Condesa – V), 6 ff. Documento 13.
-Miguel (Miquel) Rost, Francisco Juan (S. Esteban de Guialves, GI), 18 ff. Conocido como Juan Miquel. Documento 14.
-Olalde Cerio, Pedro (Junguitu, Vi.), 10 ff. Documento 15.
-Olave Múgica, Francisco Félix (Mendiola- SS), 17 ff. Documento 16.
-Ronzano Camañes José (Cantavieja - Z), 12 ff. y 1 cuartilla. Documento 17.
-Ros Chumillas, Vicente (Orihuela, presbítero), 1 f. y 1 pliego pequeño. Documento 18.
-Tomás Guardiola, Francisco (Tuixent L.), 12 ff. Documento 19.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Profesiones y tomas de hábito (1887-1958)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sigue el esquema de catalogación antiguo, en donde el número de libro 2 se corresponde con Profesiones, tomas de hábito, etc.
Convento de San José de Vergara
Libro de Tomas de hábito y de Profesiones (1887-1958) (pone 1897)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Cuervo: 01/11/1942 (p.45)
Visita del P. Provincial Tomás S. Perancho: 13/04/1946 (50).
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Licencia para toma de hábito otorgada por el P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos, 20/10/1890
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Licencia para tomas de hábito en Vergara.
García Cienfuegos, Cayetano, O.P., Provincial Prov. España