- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-21-5-39
- Item
- 21 de febrero de 1950
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Borrador de la respuesta a la factura por timbres y honorarios del concierto de inauguración del órgano por su director.
Miranda Cachero, Cándido, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Borrador de la respuesta a la factura por timbres y honorarios del concierto de inauguración del órgano por su director.
Miranda Cachero, Cándido, O.P.
Calificaciones obtenidas por los alumnos del Real Seminario en los exámenes de junio de 1883
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Resultados de los alumnos matriculados en las asignaturas de Física y Química, Historia Universal, Agricultura, Geografía, Inglés, Historia Natural, Francés, Fisiología e Higiene, Retórica y Poética, Historia de España, Latín y Castellano, Economía política y Legislación mercantil, Psicología Lógica, Prácticas de Contabilidad, Geometría, Aritmética mercantil, y otras dos cuyos títulos no se conservan.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Cuervo López, José, O.P. Provincial de España y de la Prov. de Argentina
Asignación de Fr. Fidel Pérez al Convento de Vergara por el P. Provincial Tomás S. Perancho (1948)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Cartas recibidas por el P. Paulino Álvarez (1897)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Todas fueron redactadas por la misma persona, cuya firma aparece tachada.
Convento de San José de Vergara
Fotografía de los PP. Dominicos del Colegio de Vergara (1889-1890)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
En medio aparece el P. Rector Miguel Saralegui.
Convento de San José de Vergara
Fotografía de los PP. Dominicos del Colegio de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Foto sacada por D. Eustaquio Aguirreolea.
Convento de San José de Vergara
Acuerdo del Ayuntamiento de Vergara sobre el matadero del Real Seminario, 30/05/1912
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento sobre cesión de terreno del Seminario para ensanchar el camino al Matadero.
Ubillos, Francisco (alcalde)
Profesión de Fe y Juramento de Doctrina del P. Raimundo Martín, 13/01/1911
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Firman los PP. Manuel Bada, Raimundo Carrión y Manuel Alonso.
Martín, Raimundo, O.P.
Relación de documentos del Convento de Vergara en el Archivo de Provincia (1880-1968)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Relación documentos entre el 24 de marzo de 1880 y el 7 de julio de 1968.
Archivo de Provincia
Expedientes de Alumnos del Colegio (1826-1879)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-MONTENEGRO, Remigio, 1826-1827 (doc. 1).
-MENDILUCE GASTAÑAUNDI, Miguel, 1877-1881 (doc. 2).
-SARACHO MOMEÑE, Emilio, 22/09/1879 (doc. 3).
-MOYUA SALAZAR, Federico, 04/03/1879 (doc. 4).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1886)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-AZNAR Y TUTOR, Emilio, 02 y 05/09/1886 (doc. 1).
-COELLO Y CONTRERAS Y PÉREZ DEL PULGAR, Ildefonso y Rafael (hermanos), 18/03/1886, 27/08/1886, 07, 10 y 11/09/1886 (docs. 2 y 3).
-DEPOUS DAGAROTT, Salvador, 26 y 27/09/1886 (doc. 4).
-ERREZOLA Y CAREAGA, Manuel Antonio, 21/09/1886 (doc. 5).
-GÓMEZ CANDENAS, Mariano, 20/06/1886, 10/08/1886 (doc. 6).
-VEGA REVUELTA, Guzmán José, 05/07/1886, 04, 10 y 14/12/1886 (doc. 7).
-HERRÁN Y ALDA, Buenaventura, 24/09/1886 (doc. 8).
-IRIGOYEN LANDA, Aniceto Elicio, 28/09/1886 (doc. 9).
-LARREA ARANA, Juan Jesús, en francés, 16/08/1886 (doc. 10).
-MARTÍNEZ MARINA Y OLAVARRÍA, Óscar, 14, 18 y 20/09/1886 (doc. 11).
-PELÁEZ ANSOLEAGA, Enrique, 09/10/1885, 29/07/1886, 01 y 12/08/1886 (doc. 12).
-PIGNATELLI DE ARAGÓN, Héctor y Sostheu (hermanos), 21 y 28/09/1886 (docs. 13 y 14).
-RÍO MEDIAVILLA, León del, 20 y 21/08/1886 (doc. 15).
-SALUDES BARRÓN, Isidoro, 23, 24 y 25/08/1886 (doc. 16).
-ZARACONDEGUI URIBARREN, Sabino, 29/09/1878, 19/09/1886 (doc. 17).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1890)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-ARTIACH MARINABEITIA, Juan Aniceto, 23 y 29/08/1890 (doc. 1).
-ARROLA Y AGUECHE, Pedro, 30/06/1890, 12/7/1890 (doc. 2).
-ARTIZ Y ARTIZ, Justo José, 30/10/1890 (doc. 3).
-BERGÉ SALCEDO, Ramón Andrés, 12/09/1890 (doc. 4).
-BUSTINZA ALBERDI, Isidro y Antonio (hermanos), 21/05/1890 (docs. 5 y 6).
-GONZALO YARZA, Sebastián Gaspar, 28/09/1890 (doc. 7).
-GUIMÓN EGUIGUREN, Pedro y José (hermanos), 06, 07 y 29/09/1890 (doc. 8).
-IMAZ MENDÍA, Galo Florentino, 11/09/1890 (doc. 9).
-OLARTUA Y ARANA, Jaime Silvano, 20 y 22/08/1890 (doc. 10).
-OSORO CIENFUEGOS, José, 11 y 12/10/1890 (doc. 11).
-OSTENDI Y BERRIO-LUPE, Valentín, 28/09/1890 (doc. 12).
-PEÑA Y RAMOS, Alejandro, 01/08/1890, 17/09/1890 (doc. 13).
-POWER ZAVALA, Federico, 27/08/1890 (doc. 14).
-QUINTA Y MARTÍNEZ, José Pedro de la, 06, 08 y 11/08/1890 (doc. 15).
-UGARTE E IGARTUA, Luis, 29/09/1890 (doc. 16).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1893)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-ALDAZ BENGOECHEA, Fulgencio José, 28/07/1893 (doc. 1).
-LARRUMBIDE LAUCIRICA, José, 30/08/1893 (doc. 2).
-TAPIA RUANO TABARES, Ramón, 08 y 11/11/1893 (doc. 3).
-TARAMONA DÍAZ, Baldomero, 02 y 25/08/1893 (doc. 4).
-UZCANGA AGUIRRE, Agustín Balbino, 13/10/1893 (doc. 5).
-VICINAY ECHEZARRETA, Pablo, 24/09/1892, 25/09/1892 (doc. 6).
-ZUBIZARRETA ANGULO, José Sabino, 30/08/1893 (doc. 7).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1899)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-AIZPURU AGUIRREZABALA, Vicente, 20/06/1899, 26 y 27/09/1899 (doc. 1).
-ALDAZ BENGOECHEA, Joaquín, 30/09/1899 (doc. 2).
-ARECHAGA, Antonio, 30/09/1899 (doc. 3).
-ARRANZA DALERTENA, Francisco Javier, 21/08/1899 (doc. 4).
-AMIAS ARANA, Juan, 30/09/1899 (doc. 5).
-BANQUERI MARTÍNEZ, José María, 07/03/1899 (doc. 6).
-BLANCO MUÑOZ, Santiago, 25/03/1898, 21/09/1899 (doc. 7).
-CORTABARRIA RUIZ PALACIOS, Miguel, 30/09/1899 (doc. 8).
-DÍAZ RODRÍGUEZ, Javier Juan, 23/08/1899 (doc. 9).
-EGAÑA MINONDO, Julián, 30/09/1899 (doc. 10).
-ELICECHE MIRÓN, Miguel, 28/09/1899 (doc. 11).
-ELIZALDE BREÑOSA, Luis, 30/09/1899 (doc. 12).
-FERNÁNDEZ RUBIO, Joaquín, 30/09/1899 (doc. 13).
-GARITANO RESBID, Alejandro, 30/09/1899 (doc. 14).
-GOROSTIZA URZUELLA, Pedro, 20 y 30/09/1899 (doc. 15).
-HURTADO DE MENDOZA Y HERIZ, Esteban, 22/09/1899 (doc. 16).
-IRAETA LASA, Eugenio y Prudencio (hermanos), 30/09/1899 (doc. 17).
-QUEREJETA EUBA, Alejandro, 30/09/1899 (doc. 18).
-RODRÍGUEZ ESPINA, José Félix, 27 y 29/09/1899 (doc. 19).
-ROMERO JÁRRITU, Agustín, 25 y 28/09/1899 (doc. 20).
-SARACHO MOMEÑE, Enrique, 30/09/1899 (doc. 21).
-TELLAECHE ALDASORO, Julián, 29/06/1899 (doc. 22).
-UGARTE, José María, 17/09/1899 (doc. 23).
-ZUBIZARRETA ARAMBURU, Tomás, 30/09/1899 (doc. 24).
-ZURUTUZA ROTETA, José, 23/09/1899 (doc. 25).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1901-1919)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1904)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-ARRIZABALAGA ORTUZAR, Victoriano, 27/09/1904 (doc. 1).
-GARCÍA ZABALETA, Luis, 20/12/1904 (doc. 2).
-ITURRIOZ GALLARZAGOITIA, Jesús Francisco, 13/03/1904 (doc. 3).
-LÓPEZ ERDOCIA, Juan Martín, 20/09/1904 (doc. 4).
-SALVADOR GÓMEZ, Máximo Carlos Ventura, 20/09/1904 (doc. 5).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1919)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-BALENCIAGA ARAMENDI, Pedro Telmo, 30/09/1919 (doc. 1).
-JEREGUI LARRECHAU, Félix, 18 y 29/09/1919, 20/12/1919 (doc. 2).
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Copia de la Resolución enviada al Director general de Instrucción pública sobre la cesión del edificio del Real Seminario de Vergara al Obispo de Vitoria, bajo la dirección de los PP. Dominicos.
Ministerio de Fomento
Toma de posesión del edificio del Real Seminario por los PP. Dominicos de Vergara (1880)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Acta de la toma de posesión del edificio del Real Seminario de Vergara firmado por todos los concurrentes.
Martínez Vigil, Ramón, O.P.
Documento de cesión de un local del Real Seminario al Ayuntamiento de Vergara, 31/01/1936
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Firman la cesión de un local únicamente durante el curso 1936-1937 para que funcione como escuela municipal.
Ayuntamiento de Vergara
Fotocopias de documentos (1880-1998)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Duplicados de documentos de varios tipos relativos a los PP. Dominicos de Vergara.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Duplicado del documento relacionado. Incluye transcripción mecanografiada del documento original.
Ministerio de Fomento
Inventario del Museo del Real Seminario de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Inventario del antiguo museo con lo más relevante de lo biológico, geológico y de la física y química.
Ayuntamiento de Vergara
Oficios y Nombramientos (1945-1981)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Acta de elección de Prior del Convento de San José de Vergara a favor del P. José Larrinaga (1951)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Acta de elección del P. José Larrinaga.
Rodríguez Monasterio, Leonardo, O.P.
Documentos del siglo XIX (1881-1898)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Documentos de las últimas décadas del siglo XIX, relativos al Convento de Vergara.
Convento de San José de Vergara
Programa del Oficio celebrado en el Real Seminario de Vergara por los PP. Dominicos
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Horario de los oficios a cargo del P. Maestro de Estudiantes, P. Predicador General, P. Lector de Moral, PP. Lectores de Filosofía, P. Maestro de Novicios, etc. en el Real Seminario de Vergara.
Convento de San José de Vergara
Antiguos Alumnos del Colegio de Vergara (1893-1963)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Lista de 46 exalumnos fallecidos y 62 noticias respecto a otros.
Convento de San José de Vergara
Declaración jurada de los alumnos inscritos en el Real Seminario de Vergara, 07/01/1941
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Relación nominal de alumnos inscritos en el Colegio de PP. Dominicos de Vergara.
Sanjinés Urquiola, Mariano, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Solicita permiso para fundar en el Colegio de Vergara una Fundación Perpetua de quince misas cada mes. El P. Getino autoriza la licencia en Madrid el 22/04/1935.
González Alonso Getino, Luis, O.P.
Culto y Asociaciones (1867-1945)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sigue la catalogación antigua de carácter temático, en donde el número de legajo 8 se corresponde con Culto. Asociaciones. Ministerio.
Convento de San José de Vergara
Solicitud del P. Pablo Monzón en Vergara al Obispado de Vitoria, 01/03/1897
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada al Obispado de Vitoria.
Obispado de Vitoria
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Comunicado según órdenes del Obispo de la Diócesis.
Parroquia de San Pedro Apóstol y Arciprestazgo de Vergara
Erección de la Cofradía del Santísimo Rosario de Vergara, 24/02/1890 y 15/05/1902
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la fundación de la Cofradía del Rosario en Vergara.
Larroca Estala, José María, O.P.
Impresos sobre la Cofradía del Rosario en Vergara (1945)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Solemnes cultos a la Virgen del Santísimo Rosario realizados por los PP. Dominicos y la Asociación del Rosario Perpetuo en Vergara.
Antía Plazaola, Mariano, O.P. Rector-Prior de Vergara
Estudio y publicaciones. Biblioteca (1880-1957)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sigue la catalogación antigua de carácter temático, en donde el número de legajo 9 se corresponde con Estudio y publicaciones. Biblioteca (libros).
Convento de San José de Vergara
Memoria del Estudio General del Convento de San José de Vergara (1948)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Memoria completa del curso 1947 - 1948.
Convento de San José de Vergara