- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-a-3-10
- Item
- enero de 1941 - enero de 1947
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Cuervo: 31/10/1942. 27/11/1943, 22/11/1944, 27/11/1945.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Cuervo: 31/10/1942. 27/11/1943, 22/11/1944, 27/11/1945.
Convento de San José de Vergara
Libro de Sacristía - Misas (1880-1897)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Domingo Martínez: 16/08/1886.
Visita del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos: 22/08/1889, 07/08/1891
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 17/04/1893, 16/11/1894.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/05/1897, 04/05/1899
Convento de San José de Vergara
Libro de Sacristía - Misas (1897-1908)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Libro de misas para uso del P. Sacristán en el Colegio de PP. Dominicos de Vergara, Libro Segundo.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 04/05/1899, 20/08/1908.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 22/¿09?/1901, 07/11/1903.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 10/09/1905, 12/09/1907
Convento de San José de Vergara
Libro de cuentas de la Asociación del Rosario Perpetuo del Centro de Vergara (1904-1951)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Nota de autorización en la guarda anterior, firma el P. Aureliano Martínez (11/06/1949).
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sigue el esquema de catalogación antiguo, en donde el número de libro 6 se corresponde con Otros Libros.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Aprobación de solicitud del Real Seminario de Vergara.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Agradecimiento de la Junta de Beneficencia de Vergara al Real Seminario, 03/04/1891
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
D. Pedro Unamuno agradece por la donación en beneficio de los pobres.
Junta de Beneficencia de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la limpieza del caño.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Comunicación de la Alcaldía de Vergara al P. Rector del Seminario, Fr. Narciso Salazar, 09/11/1905
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre tributo a favor del P. Rector de Vergara por objetos destinados al Salón Consistorial.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Agradecimiento del alcalde de Vergara a los PP. Dominicos del Seminario de Vergara, 27/11/1934
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Agradece por facilidades prestadas con ocasión de la visita del Orfeón Donostiarra a Vergara.
Ayuntamiento de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El Sr. Gobernador ofrece casa-palacio de "Echeaundi" a los PP. Dominicos. Éstos rechazan la oferta.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El alcalde informa de su petición al Maestro General de la Orden en Roma y adjunta una copia (incluida). También contiene dos borradores de la respuesta del P. Rector de Vergara, Fr. Cándido Miranda, al alcalde.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Asuntos entre el Colegio de PP. Dominicos de Vergara y el Orfeón Vergarés (1949-1962)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Documento de cesión de un salón del Real Seminario al Orfeón Vergarés, firmado por el P. Rector Cándido Miranda y el Presidente Antonio Peña, 26/09/1949.
-Carta ológrafa del P. José Larrinaga al Presidente del Orfeón sobre la necesidad de recuperar el local cedido, 11/04/1955.
-Carta del Presidente del Orfeón Vergarés al P. Rector José Larrinaga con la respuesta sobre la urgencia de entregar los locales cedidos, 28/04/1955. En el reverso está la respuesta del P. Larrinaga del 29/04/1955.
-Invitación del alcalde de Vergara, D. Luis Lascurain Ugalde, al Rector de PP. Dominicos para asistir al concierto del Orfeón Vergarés y la Orquesta Sinfónica de Bilbao, 09/06/1962.
Miranda Cachero, Cándido, O.P.
Documentación sobre Asociaciones religiosas en el Arciprestazgo de Vergara (1902)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta de la Alcaldía de Vergara al P. Rector del Real Seminario de Dominicos, Vergara, 14/04/1902, dice que adjunta circular del Gobernador Civil de Guipúzcoa (incluida).
-Copia de la Circular del Gobernador Civil solicitando datos de Asociaciones religiosas en el término municipal, San Sebastián, 05/04/1902.
-Carta del Arciprestazgo de Vergara al P. Rector del Seminario, Vergara, 15/04/1902.
-Transcripción de lo expresado por el Sr. Gobernador Civil de Guipúzcoa enviado por el alcalde de Vergara al P. Rector del Seminario de Religiosos Dominicos, Vergara, 05/05/1902.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Artículos dados por el P. Provincial, ejecutados el 06/01/1890, firmado por el P. Miguel Saralegui.
García Cienfuegos, Cayetano, O.P., Provincial Prov. España
Relaciones con otras Casas y el P. Provincial, Culto y Asociaciones (1932-1966)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Responde a la suya del 16/11/1948 sobre el precio definitivo del órgano para la iglesia de los PP. Dominicos de Vergara.
Rodríguez Monasterio, Leonardo, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Reconoce los términos en los que se firmó la modificación del contrato de 1946 en 1948 por la compra de un órgano para la iglesia de PP. Dominicos de Vergara.
Miranda Cachero, Cándido, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Borrador de la respuesta a la carta del 15/11/1949 sobre los términos del contrato del órgano encargado para la iglesia de PP. Dominicos de Vergara.
Miranda Cachero, Cándido, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Borrador de la respuesta a la factura por timbres y honorarios del concierto de inauguración del órgano por su director.
Miranda Cachero, Cándido, O.P.
Calificaciones obtenidas por los alumnos del Real Seminario en los exámenes de junio de 1883
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Resultados de los alumnos matriculados en las asignaturas de Física y Química, Historia Universal, Agricultura, Geografía, Inglés, Historia Natural, Francés, Fisiología e Higiene, Retórica y Poética, Historia de España, Latín y Castellano, Economía política y Legislación mercantil, Psicología Lógica, Prácticas de Contabilidad, Geometría, Aritmética mercantil, y otras dos cuyos títulos no se conservan.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Cuervo López, José, O.P. Provincial de España y de la Prov. de Argentina
Asignación de Fr. Fidel Pérez al Convento de Vergara por el P. Provincial Tomás S. Perancho (1948)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Cartas recibidas por el P. Paulino Álvarez (1897)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Todas fueron redactadas por la misma persona, cuya firma aparece tachada.
Convento de San José de Vergara
Fotografía de los PP. Dominicos del Colegio de Vergara (1889-1890)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
En medio aparece el P. Rector Miguel Saralegui.
Convento de San José de Vergara
Fotografía de los PP. Dominicos del Colegio de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Foto sacada por D. Eustaquio Aguirreolea.
Convento de San José de Vergara
Acuerdo del Ayuntamiento de Vergara sobre el matadero del Real Seminario, 30/05/1912
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento sobre cesión de terreno del Seminario para ensanchar el camino al Matadero.
Ubillos, Francisco (alcalde)
Profesión de Fe y Juramento de Doctrina del P. Raimundo Martín, 13/01/1911
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Firman los PP. Manuel Bada, Raimundo Carrión y Manuel Alonso.
Martín, Raimundo, O.P.
Relación de documentos del Convento de Vergara en el Archivo de Provincia (1880-1968)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Relación documentos entre el 24 de marzo de 1880 y el 7 de julio de 1968.
Archivo de Provincia
Expedientes de Alumnos del Colegio (1826-1879)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-MONTENEGRO, Remigio, 1826-1827 (doc. 1).
-MENDILUCE GASTAÑAUNDI, Miguel, 1877-1881 (doc. 2).
-SARACHO MOMEÑE, Emilio, 22/09/1879 (doc. 3).
-MOYUA SALAZAR, Federico, 04/03/1879 (doc. 4).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1886)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-AZNAR Y TUTOR, Emilio, 02 y 05/09/1886 (doc. 1).
-COELLO Y CONTRERAS Y PÉREZ DEL PULGAR, Ildefonso y Rafael (hermanos), 18/03/1886, 27/08/1886, 07, 10 y 11/09/1886 (docs. 2 y 3).
-DEPOUS DAGAROTT, Salvador, 26 y 27/09/1886 (doc. 4).
-ERREZOLA Y CAREAGA, Manuel Antonio, 21/09/1886 (doc. 5).
-GÓMEZ CANDENAS, Mariano, 20/06/1886, 10/08/1886 (doc. 6).
-VEGA REVUELTA, Guzmán José, 05/07/1886, 04, 10 y 14/12/1886 (doc. 7).
-HERRÁN Y ALDA, Buenaventura, 24/09/1886 (doc. 8).
-IRIGOYEN LANDA, Aniceto Elicio, 28/09/1886 (doc. 9).
-LARREA ARANA, Juan Jesús, en francés, 16/08/1886 (doc. 10).
-MARTÍNEZ MARINA Y OLAVARRÍA, Óscar, 14, 18 y 20/09/1886 (doc. 11).
-PELÁEZ ANSOLEAGA, Enrique, 09/10/1885, 29/07/1886, 01 y 12/08/1886 (doc. 12).
-PIGNATELLI DE ARAGÓN, Héctor y Sostheu (hermanos), 21 y 28/09/1886 (docs. 13 y 14).
-RÍO MEDIAVILLA, León del, 20 y 21/08/1886 (doc. 15).
-SALUDES BARRÓN, Isidoro, 23, 24 y 25/08/1886 (doc. 16).
-ZARACONDEGUI URIBARREN, Sabino, 29/09/1878, 19/09/1886 (doc. 17).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1890)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-ARTIACH MARINABEITIA, Juan Aniceto, 23 y 29/08/1890 (doc. 1).
-ARROLA Y AGUECHE, Pedro, 30/06/1890, 12/7/1890 (doc. 2).
-ARTIZ Y ARTIZ, Justo José, 30/10/1890 (doc. 3).
-BERGÉ SALCEDO, Ramón Andrés, 12/09/1890 (doc. 4).
-BUSTINZA ALBERDI, Isidro y Antonio (hermanos), 21/05/1890 (docs. 5 y 6).
-GONZALO YARZA, Sebastián Gaspar, 28/09/1890 (doc. 7).
-GUIMÓN EGUIGUREN, Pedro y José (hermanos), 06, 07 y 29/09/1890 (doc. 8).
-IMAZ MENDÍA, Galo Florentino, 11/09/1890 (doc. 9).
-OLARTUA Y ARANA, Jaime Silvano, 20 y 22/08/1890 (doc. 10).
-OSORO CIENFUEGOS, José, 11 y 12/10/1890 (doc. 11).
-OSTENDI Y BERRIO-LUPE, Valentín, 28/09/1890 (doc. 12).
-PEÑA Y RAMOS, Alejandro, 01/08/1890, 17/09/1890 (doc. 13).
-POWER ZAVALA, Federico, 27/08/1890 (doc. 14).
-QUINTA Y MARTÍNEZ, José Pedro de la, 06, 08 y 11/08/1890 (doc. 15).
-UGARTE E IGARTUA, Luis, 29/09/1890 (doc. 16).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1893)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-ALDAZ BENGOECHEA, Fulgencio José, 28/07/1893 (doc. 1).
-LARRUMBIDE LAUCIRICA, José, 30/08/1893 (doc. 2).
-TAPIA RUANO TABARES, Ramón, 08 y 11/11/1893 (doc. 3).
-TARAMONA DÍAZ, Baldomero, 02 y 25/08/1893 (doc. 4).
-UZCANGA AGUIRRE, Agustín Balbino, 13/10/1893 (doc. 5).
-VICINAY ECHEZARRETA, Pablo, 24/09/1892, 25/09/1892 (doc. 6).
-ZUBIZARRETA ANGULO, José Sabino, 30/08/1893 (doc. 7).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1899)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-AIZPURU AGUIRREZABALA, Vicente, 20/06/1899, 26 y 27/09/1899 (doc. 1).
-ALDAZ BENGOECHEA, Joaquín, 30/09/1899 (doc. 2).
-ARECHAGA, Antonio, 30/09/1899 (doc. 3).
-ARRANZA DALERTENA, Francisco Javier, 21/08/1899 (doc. 4).
-AMIAS ARANA, Juan, 30/09/1899 (doc. 5).
-BANQUERI MARTÍNEZ, José María, 07/03/1899 (doc. 6).
-BLANCO MUÑOZ, Santiago, 25/03/1898, 21/09/1899 (doc. 7).
-CORTABARRIA RUIZ PALACIOS, Miguel, 30/09/1899 (doc. 8).
-DÍAZ RODRÍGUEZ, Javier Juan, 23/08/1899 (doc. 9).
-EGAÑA MINONDO, Julián, 30/09/1899 (doc. 10).
-ELICECHE MIRÓN, Miguel, 28/09/1899 (doc. 11).
-ELIZALDE BREÑOSA, Luis, 30/09/1899 (doc. 12).
-FERNÁNDEZ RUBIO, Joaquín, 30/09/1899 (doc. 13).
-GARITANO RESBID, Alejandro, 30/09/1899 (doc. 14).
-GOROSTIZA URZUELLA, Pedro, 20 y 30/09/1899 (doc. 15).
-HURTADO DE MENDOZA Y HERIZ, Esteban, 22/09/1899 (doc. 16).
-IRAETA LASA, Eugenio y Prudencio (hermanos), 30/09/1899 (doc. 17).
-QUEREJETA EUBA, Alejandro, 30/09/1899 (doc. 18).
-RODRÍGUEZ ESPINA, José Félix, 27 y 29/09/1899 (doc. 19).
-ROMERO JÁRRITU, Agustín, 25 y 28/09/1899 (doc. 20).
-SARACHO MOMEÑE, Enrique, 30/09/1899 (doc. 21).
-TELLAECHE ALDASORO, Julián, 29/06/1899 (doc. 22).
-UGARTE, José María, 17/09/1899 (doc. 23).
-ZUBIZARRETA ARAMBURU, Tomás, 30/09/1899 (doc. 24).
-ZURUTUZA ROTETA, José, 23/09/1899 (doc. 25).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1901-1919)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1904)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-ARRIZABALAGA ORTUZAR, Victoriano, 27/09/1904 (doc. 1).
-GARCÍA ZABALETA, Luis, 20/12/1904 (doc. 2).
-ITURRIOZ GALLARZAGOITIA, Jesús Francisco, 13/03/1904 (doc. 3).
-LÓPEZ ERDOCIA, Juan Martín, 20/09/1904 (doc. 4).
-SALVADOR GÓMEZ, Máximo Carlos Ventura, 20/09/1904 (doc. 5).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1919)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-BALENCIAGA ARAMENDI, Pedro Telmo, 30/09/1919 (doc. 1).
-JEREGUI LARRECHAU, Félix, 18 y 29/09/1919, 20/12/1919 (doc. 2).
Convento de San José de Vergara
Fotocopias de documentos (1880-1998)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Duplicados de documentos de varios tipos relativos a los PP. Dominicos de Vergara.
Convento de San José de Vergara
Oficios y Nombramientos (1945-1981)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara