- ES 37274.AHDOPE B-B-b-5/1-4-17
- Uni. doc. simple
- 31 de mayo de 1924
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Autoriza el traslado del P. Lesmes Alcalde de la Provincia de Aragón a la de España.
Theissling, Ludwig, O.P. (Maestro de la O.P.)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Autoriza el traslado del P. Lesmes Alcalde de la Provincia de Aragón a la de España.
Theissling, Ludwig, O.P. (Maestro de la O.P.)
Parte deFondo A (Antiguo)
Carta de privilegio, confirmación y de traslado de juro perpetuo. Felipe IV, Madrid, 27 de abril de 1648, hace traslado de los 37.400 mrs. que tenía el convento de San Pablo de Valladolid, de juro anual sobre la hierba de las dehesas de La Serna y Açagala, de la Orden de Alcántara, que le había dado Juan García de Ovalle, vecino de Astorga, en 19 de enero de 1636. El rey los había cambiado por las alcabalas de Málaga en 23 de mayo de 1647. Eran prior y suprior en San Pablo, el 24 de agosto de 1631, fray Joseph Perlines y fray Marcelo Madrigal, respectivamente.
Por otra cédula real se cambiaron en el 13 de junio de 1731, a las rentas de la salinas de Castilla la Vieja y Zamora. Se inscribe en el doc., en Madrid, 29-05-1732.
Convento de San Pablo de Valladolid
Carta del P. Honorato Martínez al P. Provincial Esteban G. Vigil, San José de Costa Rica, 09/11/1937
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Tras el final del cargo de superior del P. Ángel Álvarez, renuncia a su puesto de cura y solicita permiso para regresar a España.
Martínez, Honorato, O.P.
Carta del P. José Salvador al P. Aniceto Fernández en Roma, Madrid, 07/04/1948
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Informe sobre el traslado de la Revista del Ssmo. Rosario a Madrid y los números que van saliendo. Informa de la economía y pide asociaciones del Rosario Perpetuo y de cofradía; pide una limosna para la Revista. Le ayuda el P. Velasco (Salvador); informa sobre lo que se hace; para mayo piensa organizar un congreso sobre el Rosario.
Salvador y Conde, José, O.P.
Parte deFondo A (Antiguo)
Contiene:
-Traslado de privilegios de Felipe II a favor de Pedro Palomino (1546 a 1596). El traslado del 16 de abril de 1635.
-Testimonio de cómo el juro pasó a D.ª Elvira de Verdesoto Maldonado, el 19 de septiembre de 1633.
-Venta judicial a favor de doña Juana de Palacios.
Verdesoto Maldonado, Elvira
Parte deFondo A (Antiguo)
Año de 1542. Contiene escrituras de 1523 y sus traslados de 1748.
Convento de San Pablo de Valladolid
Escrituras del censo perpetuo sobre una casa en la calle de San Juan (1649)
Parte deFondo A (Antiguo)
Escrituras de censo perpetuo a favor del Monasterio de las Reales Huelgas de Valladolid sobre unas casas junto a la puerta de San Juan, en la calle de dicho nombre. Se comenzó en 1600. Lo reconoce Juan de Santos, mercader, por valor de 2.448 mrs., en Valladolid, 27 de julio de 1649. El mismo Juan de Santos hace otro reconocimiento el 5 de abril de 1667. Se hizo cargo del censo el convento de San Pablo, pagando a las Huelgas 72 reales, en 17 de noviembre de 1722.
En 24 de febrero de 1790 se hace cargo del censo D. José Sanz. Y en 25 de junio de 1821, recae sobre Diego Aguaral.
Convento de San Pablo de Valladolid
Préstamo de Fuente el Monje, Obispado de Osma (1544-1723)
Parte deFondo A (Antiguo)
Contiene varios pliegos y cuadernillos:
-1º Papeles antiguos en orden al subsidio del préstamo de Fuentes del Monje, 1544-1547.
-2º Declaración de Juan de Pero Martínez, vecino de Fuente el Monje, 16 de octubre de 1550.
-3º Traslado de una escritura de posesión de 21/09/1526. El traslado de 17/02/1674.
-4º Súplicas, resignaciones y motupropios (en latín), Roma, 1523.
-5º Posesión de la iglesia... de Fuente el Monje, año 1526. Toma posesión Fr. Pedro de Santa María.
-6º Trátase en este cuaderno del principio... para que sirviese al conv. de S. Pablo, ss. XVII - XVIII.
-7º Otros pliegos y cuadernillos sobre los préstamos de Fuente el Monje, 1522 - 1723.
Convento de San Pablo de Valladolid
Parte deFondo A (Antiguo)
No tiene índices.
Contiene:
Convento de San Esteban de Salamanca