Licencia del Obispo de Vitoria a los PP. Isidoro María Ros y Domingo Guastavino para disponer de sus bienes antes de verificar su profesión solemne, 10/12/1887
Añadir al portapapeles
Licencia del Obispo de Vitoria a los PP. Isidoro María Ros y Domingo Guastavino para disponer de sus bienes antes de verificar su profesión solemne, 10/12/1887
Fotocopia del Documento de cesión del edificio en usufructo del Obispado de Vitoria a los PP. Dominicos de Vergara, 28/07/1880
Añadir al portapapeles
Fotocopia del Documento de cesión del edificio en usufructo del Obispado de Vitoria a los PP. Dominicos de Vergara, 28/07/1880
Correspondencia de D.ª Ángeles de Uraín y documentación de últimas voluntades de D.ª Micaela de Uraín (1890)
Añadir al portapapeles
Correspondencia de D.ª Ángeles de Uraín y documentación de últimas voluntades de D.ª Micaela de Uraín (1890)
Copia del Documento de cesión del edificio en usufructo del Obispado de Vitoria a los PP. Dominicos de Vergara, 28/07/1880
Añadir al portapapeles
Copia del Documento de cesión del edificio en usufructo del Obispado de Vitoria a los PP. Dominicos de Vergara, 28/07/1880
Copia de la Sesión del Ayuntamiento de Vergara del 24 de marzo de 1880 y de la cesión del edificio en usufructo del Obispado de Vitoria a los PP. Dominicos de Vergara, 28/06/1880
Añadir al portapapeles
Copia de la Sesión del Ayuntamiento de Vergara del 24 de marzo de 1880 y de la cesión del edificio en usufructo del Obispado de Vitoria a los PP. Dominicos de Vergara, 28/06/1880