Asignación del P. Pedro Gerard al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1896)
- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-12-6-31
- Item
- 10 de noviembre de 1896
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Pedro Gerard al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1896)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación de Fr. Anastasio Ortiz al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1897)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Félix López al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1901)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Asignación de Fr. Mariano Adánez al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1901)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación de Fr. Gregorio Merino al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1910)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Tachado aparece el nombre del P. Alfonso Gásquez.
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. José Iglesias al Convento de Vergara por el P. Provincial Alfredo Fanjul (1920)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Asignación del P. Sabiniano Cuende al Convento de Vergara por el P. Provincial Alfredo Fanjul (1922)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Rescripto de la Sagrada Congregación para la Disciplina de los Regulares sobre el permiso de los PP. Domingo Guastavino e Isidoro Ros como profesores de Matemáticas y Música en el Colegio de Vergara.
Sagrada Congregación para la Disciplina de los Regulares
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos: 07/08/1891.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 17/04/1893.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/05/1897, 04/05/1899.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 22/04/1901.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 09/11/1903.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907.
Las pp. 1-9 contienen las cuentas de noviembre de 1894.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
En realidad es el Libro de las cuentas de Depósito. "Libro de Caja, comienza en 24 de abril de 1893, trasladando el saldo etc. resultante de las cuentas, revisadas y aprobadas en la última visita".
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 16/12/1894, 22/04/1901, 07/¿11?/1903.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/05/1897, 04/05/1899, 20/08/1908, 18/09/1910, 07/05/1913.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907, 08/08/1914, 08/08/1915.
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Alonso Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927, 20/03/1928, 24/12/1929.
Firman los PP. M. Bada, Jacinto Figueira, Rafael J. Menéndez, Pablo Monzón, Pablo Reginaldo Conrat, Inocencio Fernández Bada, Arturo Ortega, José Rodríguez, Benigno Sánchez, Nicolás Aguínaco, Paulino Álvarez, José López, Narciso Salazar, Celestino José Alonso, Emeterio Fernández, Pedro Nolasco de Medio, Manuel María Sainz, José Gafo, José María Solís, Piquero, Juan María López, Manuel Montoto, Sebastián del Río, Vicente González, Miguel Menéndez, Marino Vea-Murguía, Luciano Escandón, A. Carrión, Eulogio Madariaga, Enrique Alonso, Nicolás Albuerne, Domingo Monedero, Félix Alonso Muñiz y Eliseo Miguel.
Convento de San José de Vergara
Libro II de Actas del Rosario Perpetuo del Centro de Vergara (1907-1946)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Al final incluye folio doble con "Inventario de objetos pertenecientes al Altar de la Sma. Virgen del Rosario".
Convento de San José de Vergara
Cuaderno de alumnos (1880-1949)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Listas de los alumnos en cada año desde 1880 a 1949; se añade un Apéndice con otros 8 nombres, sin poner año. Se dedica una hoja a cada año.
Convento de San José de Vergara
Libro de Matrículas y Calificaciones de los alumnos del Seminario (1880-1941)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Entre las pp. 489-490 impreso de solicitud (sin utilizar), entre pp. 567-568 dos actas de notas (curso 1938-1939). Apertura del libro en guarda anterior. Interesante libro para conocer los individuos matriculados en el Colegio.
Convento de San José de Vergara
Libro de cursos escolares (1880-1953)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Relación de los alumnos del Real Seminario de Vergara, por años, con todos los nombres y apellidos.
Su autor es el P. Federico García Tramún, como pone al final (aunque nada más pone: Fr. Fridericus fecit). Hay varios cursos que llevan foto de alumnos y padres dominicos: 1889-1890, 1895-1896, 1900-1901, 1905-1906, 1912-1913, 1918-1919, 1921-1922, 1925-1926.
Ayudaron Manuel Múgica y Tomás Barrena. Asociación Antiguos Alumnos.
Contiene al final, en folios sueltos, un borrador de los Estatutos del Colegio.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Agradecen por los locales prestados para el V Congreso de Estudios Vascos en Vergara.
Diputación Provincial de Guipúzcoa
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Autorización a estudiantes para presentarse ante el obispo como profesores.
Larroca Estala, José María, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El Real Seminario se constituye en Vicaría. Leído en Vergara el 24/03/1887. Corrección del P. Miguel Saralegui del 10/01/1888.
Martínez, José Domingo, O.P.
Carta del P. Cayetano G. Cienfuegos en Corias al P. Miguel Saralegui en Vergara, 29/12/1888
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre asuntos del Colegio de Vergara, la relación entre alumnos y profesores, y los informes de mejora que se deben presentar sobre el sistema.
García Cienfuegos, Cayetano, O.P., Provincial Prov. España
Correspondencia sobre el patio o corral (1892-1904)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta de D. Fernando Zumarraga a D.ª Ángeles de Uraín sobre la propiedad del Conde de Torre-Díaz, Vergara, 07/04/1892.
-Carta de D.ª Ángeles de Uraín a D. Fernando Zumarraga con su respuesta sobre el patio ó [sic.] corral, Vergara, 07/04/1892.
-Carta del Conde de Torre-Díaz a D. Fernando Zumarraga sobre las condiciones sobre el jardín, Londres, 17/04/1893.
-Carta de D.ª Ángeles de Urain al Conde de Torre-Díaz, Vergara, 25/04/1893.
-Cartas del Conde de Torre-Díaz a D.ª Ángeles de Urain sobre el patio en cuestión, Londres, 25/05/1893 y 16/08/1893.
-Carta de D.ª Ángeles de Urain al Conde de Torre-Díaz sobre la propiedad y patio, Vergara, 22/08/1893.
-Carta del Conde de Torre-Díaz a D.ª Ángeles de Urain, Londres, 20/02/1894.
-Carta de D.ª Ángeles de Urain al Conde de Torre-Díaz, Vergara, 17/03/1894.
-Cartas de D. Andrés Egaña a D.ª Ángeles de Urain, Vergara, 07/10/1904 y 17/10/1904.
-3 cartas personales de D.ª Ángeles de Urain, Vergara, sin fechas.
Zumarraga, Fernando
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta de Bernabé a su tía, D.ª Ángeles de Uraín sobre asuntos personales de familia y la herencia de Micaela, San Sebastián, 18/04/1890.
-Concesión de indulgencias del Obispo de Vitoria sufragadas por D.ª Micaela de Uraín y Larranza, Vitoria, 22/04/1890.
-Certificado expedido por D. Rafael de la Escosura, Oficial de la Dirección general de Refgistros civil y de la propiedad y del Notariado. D.ª Micaela de Uraín y Larranza no otorgó ninguna disposición o modificación de su última voluntad desde el 01/01/1886. Madrid, 17/04/1890.
Uraín, Ángeles de
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Autorización de presupuesto para reformar la portería de Vergara.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España