Carta de la Dirección General de la Corte de María de Madrid a la de La Coruña
Añadir al portapapeles
Carta de la Dirección General de la Corte de María de Madrid a la de La Coruña
Carta del D. José María Brañar, depositario de la Corte de María en La Coruña, al Director principal de la misma asociación en dicha ciudad
Añadir al portapapeles
Carta del D. José María Brañar, depositario de la Corte de María en La Coruña, al Director principal de la misma asociación en dicha ciudad
Carta del Director General de la Corte de María de Madrid a la de La Coruña
Añadir al portapapeles
Carta del Director General de la Corte de María de Madrid a la de La Coruña
Carta del Director General de la Corte de María de Madrid a la de La Coruña
Añadir al portapapeles
Carta del Director General de la Corte de María de Madrid a la de La Coruña
Carta del Director General de la Corte de María de Madrid al de La Coruña
Añadir al portapapeles
Carta del Director General de la Corte de María de Madrid al de La Coruña
Carta del Mons. Ramón Zubieta al P. Provincial Esteban Sacrest, Roma, 30/07/1913
Añadir al portapapeles
Carta del Mons. Ramón Zubieta al P. Provincial Esteban Sacrest, Roma, 30/07/1913
Carta del nombramiento de D. Cristóbal de Rueda, director de la Corte de María de La Coruña.
Añadir al portapapeles
Carta del nombramiento de D. Cristóbal de Rueda, director de la Corte de María de La Coruña.
Carta del P. José Pío Aza al P. Provincial Esteban Sacrest, San Luis del Manu (Perú), 10/12/1913
Añadir al portapapeles
Carta del P. José Pío Aza al P. Provincial Esteban Sacrest, San Luis del Manu (Perú), 10/12/1913
Carta del P. Juan Suárez al P. Provincial Luis G. A. Getino, San Lorenzo, 10/12/1923
Añadir al portapapeles
Carta del P. Juan Suárez al P. Provincial Luis G. A. Getino, San Lorenzo, 10/12/1923
Carta del P. Maestro de la O.P., Fr. Andreas Früwirth, al P. Provincial, Fr. Antonio Martínez, Roma, 25/02/1902
Añadir al portapapeles
Carta del P. Maestro de la O.P., Fr. Andreas Früwirth, al P. Provincial, Fr. Antonio Martínez, Roma, 25/02/1902
Carta del P. Maestro de la O.P., Fr. Andreas Früwirth, al P. Provincial, Fr. Esteban Sacrest, Roma, 31/01/1899
Añadir al portapapeles
Carta del P. Maestro de la O.P., Fr. Andreas Früwirth, al P. Provincial, Fr. Esteban Sacrest, Roma, 31/01/1899
Carta del P. Maestro de la O.P., Fr. Andreas Früwirth, al P. Provincial, Fr. Esteban Sacrest, Roma, 31/01/1899; y aceptación, Madrid, 08/02/1899
Añadir al portapapeles
Carta del P. Maestro de la O.P., Fr. Andreas Früwirth, al P. Provincial, Fr. Esteban Sacrest, Roma, 31/01/1899; y aceptación, Madrid, 08/02/1899
Carta del P. Maestro General de la O.P. José María Larroca en Roma al P. Miguel Saralegui en Vergara, 11/02/1884
Añadir al portapapeles
Carta del P. Maestro General de la O.P. José María Larroca en Roma al P. Miguel Saralegui en Vergara, 11/02/1884
Carta del P. Maestro General de la O.P. José María Larroca en Roma al P. Miguel Saralegui en Vergara, 28/11/1882
Añadir al portapapeles
Carta del P. Maestro General de la O.P. José María Larroca en Roma al P. Miguel Saralegui en Vergara, 28/11/1882
Carta del P. Miguel Fraile Cobos en Madrid al Socio del Maestro General de la Orden, el P. Esteban Gómez, 04/05/1956
Añadir al portapapeles
Carta del P. Miguel Fraile Cobos en Madrid al Socio del Maestro General de la Orden, el P. Esteban Gómez, 04/05/1956
Carta del P. Miguel Fraile Cobos en Madrid al Socio del Maestro General de la Orden, el P. Esteban Gómez, 20/07/1956
Añadir al portapapeles
Carta del P. Miguel Fraile Cobos en Madrid al Socio del Maestro General de la Orden, el P. Esteban Gómez, 20/07/1956
Carta del P. Provincial Aniceto Fernández al Ministro de Trabajo, D. Fermín Sanz Orrio en Madrid, 07/08/1958, Aceptación y Nombramiento
Añadir al portapapeles
Carta del P. Provincial Aniceto Fernández al Ministro de Trabajo, D. Fermín Sanz Orrio en Madrid, 07/08/1958, Aceptación y Nombramiento
Carta del P. Provincial Aniceto Fernández al Ministro de Trabajo, D. José Antonio Girón, 18/02/1956
Añadir al portapapeles
Carta del P. Provincial Aniceto Fernández al Ministro de Trabajo, D. José Antonio Girón, 18/02/1956
Carta del P. Provincial Aniceto Fernández al P. Vicario Provincial Javier Áriz, Madrid, Santo Domingo, 23/07/1951
Añadir al portapapeles
Carta del P. Provincial Aniceto Fernández al P. Vicario Provincial Javier Áriz, Madrid, Santo Domingo, 23/07/1951
Carta del P. Socio del Maestro de la O.P., Fr. Jerónimo Coderch, al P. Provincial, Fr. Vicente Álvarez Cienfuegos, Roma, 15/03/1908
Añadir al portapapeles
Carta del P. Socio del Maestro de la O.P., Fr. Jerónimo Coderch, al P. Provincial, Fr. Vicente Álvarez Cienfuegos, Roma, 15/03/1908
Carta del P. Socio del Maestro, Fr. Jerónimo Coderch al P. Provincial, Fr. Vicente Álvarez Cienfuegos, Roma, 05/06/1914
Añadir al portapapeles
Carta del P. Socio del Maestro, Fr. Jerónimo Coderch al P. Provincial, Fr. Vicente Álvarez Cienfuegos, Roma, 05/06/1914
Carta del P. Vicente Romero al Vicerrector del Colegio de San Juan Bautista de Corias, comunicando su nombramiento de Comisario apostólico Madrid, 07/07/1868
Añadir al portapapeles
Carta del P. Vicente Romero al Vicerrector del Colegio de San Juan Bautista de Corias, comunicando su nombramiento de Comisario apostólico Madrid, 07/07/1868
Cartas del P. Juan Menéndez al P. Provincial José Cuervo, México, Buenos Aires, San Salvador, Texas (1942-1944)
Añadir al portapapeles
Cartas del P. Juan Menéndez al P. Provincial José Cuervo, México, Buenos Aires, San Salvador, Texas (1942-1944)
Circular del P. Fr. J Ramón Guerrero, vicario general de la Orden en territorios hispanos, a los religiosos y religiosas, Madrid ; Sto. Tomás, 25-01-1815
Añadir al portapapeles
Circular del P. Fr. J Ramón Guerrero, vicario general de la Orden en territorios hispanos, a los religiosos y religiosas, Madrid ; Sto. Tomás, 25-01-1815
Circulares de Padres Provinciales, 2
Añadir al portapapeles
Circulares de Padres Provinciales, 2
Decretum de la Sagrada Congregación de Religiosos, Roma, 25/02/1958
Añadir al portapapeles
Decretum de la Sagrada Congregación de Religiosos, Roma, 25/02/1958
Documentos de renuncia al priorato de Padrón por parte del P. Javier Áriz, Aceptación de la renuncia por el P. Manuel Suárez, Maestro General de la O.P., Nombramiento del P. Áriz como Vicario Provincial de la Vicaría de la Provincia de España en el Perú por el P. Maestro y Aceptación del oficio (1950)
Añadir al portapapeles
Documentos de renuncia al priorato de Padrón por parte del P. Javier Áriz, Aceptación de la renuncia por el P. Manuel Suárez, Maestro General de la O.P., Nombramiento del P. Áriz como Vicario Provincial de la Vicaría de la Provincia de España en el Perú por el P. Maestro y Aceptación del oficio (1950)
Elenco de imágenes de la Sma. Virgen que se han de sortear todos los meses para para hacer la visita todos los socios de la Corte de María de esta ciudad de La Coruña.
Añadir al portapapeles
Elenco de imágenes de la Sma. Virgen que se han de sortear todos los meses para para hacer la visita todos los socios de la Corte de María de esta ciudad de La Coruña.
Elenco de imágenes de la Sma. Virgen que se han de sortear todos los meses para para hacer la visita todos los socios de la Corte de María de esta ciudad de La Coruña.l
Añadir al portapapeles
Elenco de imágenes de la Sma. Virgen que se han de sortear todos los meses para para hacer la visita todos los socios de la Corte de María de esta ciudad de La Coruña.l
Libro del Reino de Galicia del Orden de Predicadores
Añadir al portapapeles
Libro del Reino de Galicia del Orden de Predicadores
Libro Registro de la Provincia de España del Orden de Predicadores 2
Añadir al portapapeles
Libro Registro de la Provincia de España del Orden de Predicadores 2
Memoriales de los censualistas de la cofradía y reclamaciones en el gasto de la cera (1817-1860)
Añadir al portapapeles
Memoriales de los censualistas de la cofradía y reclamaciones en el gasto de la cera (1817-1860)
Nombramiento de Capellán y Director de la Cofradía del Santísimo Rosario de La Coruña al P. Lorenzo González Rajoan (1856)
Añadir al portapapeles
Nombramiento de Capellán y Director de la Cofradía del Santísimo Rosario de La Coruña al P. Lorenzo González Rajoan (1856)
Nombramiento de consejeros de la Casa de la U.L.C. por el Maestro de la O.P., Rvmo. P. Michael Browne en Roma (1956)
Añadir al portapapeles
Nombramiento de consejeros de la Casa de la U.L.C. por el Maestro de la O.P., Rvmo. P. Michael Browne en Roma (1956)
Nombramiento de Fr. Francisco Calvo como examinador de la diócesis de Guatemala, 18/02/1823
Añadir al portapapeles
Nombramiento de Fr. Francisco Calvo como examinador de la diócesis de Guatemala, 18/02/1823
Nombramiento de miembros del Rosario Perpetuo de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez, 08/08/1895
Añadir al portapapeles
Nombramiento de miembros del Rosario Perpetuo de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez, 08/08/1895
Nombramiento del P. Ángel Santos Santos como Vicario Provincial del Vicariato del Perú, Madrid, Santo Domingo el Real, 09/05/1952
Añadir al portapapeles
Nombramiento del P. Ángel Santos Santos como Vicario Provincial del Vicariato del Perú, Madrid, Santo Domingo el Real, 09/05/1952
Nombramiento del P. Armando Tamargo como Prior del Convento de Padrón por el P. Provincial Aniceto Fernández (1950)
Añadir al portapapeles
Nombramiento del P. Armando Tamargo como Prior del Convento de Padrón por el P. Provincial Aniceto Fernández (1950)
Nombramiento del P. Cándido Miranda como Vicario Provincial de América Central por el P. Provincial Aniceto Fernández (1956)
Añadir al portapapeles
Nombramiento del P. Cándido Miranda como Vicario Provincial de América Central por el P. Provincial Aniceto Fernández (1956)
Nombramiento del P. Director del Colegio de Vergara como representante de la Enseñanza Privada de Guipúzcoa y Vocal de la Junta Municipal de Edcuación Primaria (1948)
Añadir al portapapeles
Nombramiento del P. Director del Colegio de Vergara como representante de la Enseñanza Privada de Guipúzcoa y Vocal de la Junta Municipal de Edcuación Primaria (1948)