Fotografía de estudiante sin identificar
- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-9-9-13
- Uni. doc. simple
- Sin fecha
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía de estudiante sin identificar
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Facturas por las obras del Noviciado a los PP. Dominicos de Vergara (1945-1946)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Facturas y recibos de los gastos por las obras de Noviciado en 1945.
Instaladora General, S.A.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Facturas por trabajos realizados en 1935.
Francisco Osinaga (Albañilería)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Impuestos por el legado de D.ª Manuela Martínez de Vergara al Santuario de Nuestra Señora de Covadonga.
Registro de la Propiedad de Vergara
Facturas de Francisco Osinaga a los PP. Dominicos de Vergara, 30/06/1948
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
8 facturas de albañilería y material de construcción.
Francisco Osinaga (Albañilería)
Facturas de Ayastuy y Compañía a nombre de los PP. Dominicos de Vergara, 31/12/1946
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
6 facturas de Carpintería mecánica.
Ayastuy y Compañía (Contratistas de obras)
Factura del Banco Urquijo Catalán al P. Manés L. Gómara, 17/12/1935
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Banco Urquijo Catalán
Factura de Nazario Aquizu a nombre de los PP. Dominicos de Vergara, 23/12/1945
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Factura por material y obras entre el 12 de agosto y el 15 de septiembre de 1945.
Nazario Aquizu (Taller Mecánico)
Factura de María Irueta a nombre de los PP. Dominicos de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Factura por 12 metros de lana.
María Irueta (Confecciones de Tejidos Algodón)
Factura de Lorenzo Juaristi a nombre del Convento de los PP. Dominicos de Vergara, 31/12/1946
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Incluye un desglose de las trabajo de las chapas.
Lorenzo Juaristi (Hojalatería y Cristalería)
Factura de Lorenzo Juaristi a nombre del Convento de los PP. Dominicos de Vergara, 30/12/1944
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Factura por material y obras entre el 8 de agosto y el 7 de septiembre de 1944.
Lorenzo Juaristi (Hojalatería y Cristalería)
Factura de León Olazabal a nombre del Convento de los PP. Dominicos de Vergara, 27/12/1944
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Factura por obras de cantero.
León Olazabal (Cantero)
Factura de la Viuda de Santos Oquina Lasa a nombre de los PP. Dominicos de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Viuda de Santos Oquina Lasa (Ebanistería)
Factura de José Luis Bereciartúa a nombre de los PP. Dominicos de Vergara, 31/12/1947
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Viajes entre Durango y Vergara.
José Luis Bereciartúa (Transportes)
Factura de Ayastuy y Compañía a nombre del Convento de los PP. Dominicos de Vergara, 29/12/1944
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Factura de Carpintería mecánica por material y obras entre el 8 de agosto y el 12 de septiembre de 1944.
Ayastuy y Compañía (Contratistas de obras)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Extracto del Rectorado del P. Celestino del 1 de noviembre de 1908 al 15 de julio de 1911.
Alonso Villar, Celestino José, O.P. (beato)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Balance completo, firmado también por los PP. Emeterio Fernández, Manuel María Sáinz, Pedro Nolasco de Medio, Antonio López, Sebastián del Río, Manuel Montoto y José María Solís.
Salazar, Narciso, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Esquela y lista de personas que dieron limosnas para Misas por Fr. Eliseo Malzárraga Galíndez, fallecido el 29 de noviembre de 1945.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
El Real Seminario se constituye en Vicaría. Leído en Vergara el 24/03/1887. Corrección del P. Miguel Saralegui del 10/01/1888.
Martínez, José Domingo, O.P.
Erección de la Cofradía del Santísimo Rosario de Vergara, 24/02/1890 y 15/05/1902
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la fundación de la Cofradía del Rosario en Vergara.
Larroca Estala, José María, O.P.
Documentos sobre las Bodas de Oro del Colegio de PP. Dominicos de Vergara (1930-1931)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Recorte de prensa para comunicar a todos los ex-alumnos de las Bodas de Oro, Vergara, noviembre de 1930.
-Programa de las Bodas de Oro.
-Circular de la Comisión de exalumnos del Colegio para recaudar fondos para las Bodas de Oro, noviembre de 1930.
-Menú del banquete del día 14 de diciembre de 1930 en el Hotel Indarreta con catorce firmas dedicadas al P. Miguel.
-Relación de Gastos e Ingresos con motivo de las Bodas de Oro del Colegio de Vergara, 07/07/1931.
-Carta del violoncellista D. Pablo Elola en Bilbao al P. Rector del Colegio de Vergara, 08/08/1931 sobre la compra de un violoncello.
Convento de San José de Vergara
Documentación sobre Asociaciones religiosas en el Arciprestazgo de Vergara (1902)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta de la Alcaldía de Vergara al P. Rector del Real Seminario de Dominicos, Vergara, 14/04/1902, dice que adjunta circular del Gobernador Civil de Guipúzcoa (incluida).
-Copia de la Circular del Gobernador Civil solicitando datos de Asociaciones religiosas en el término municipal, San Sebastián, 05/04/1902.
-Carta del Arciprestazgo de Vergara al P. Rector del Seminario, Vergara, 15/04/1902.
-Transcripción de lo expresado por el Sr. Gobernador Civil de Guipúzcoa enviado por el alcalde de Vergara al P. Rector del Seminario de Religiosos Dominicos, Vergara, 05/05/1902.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Documentación relativa a la adquisición de la imagen del Beato Valentín de Berri-Ochoa (1935)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Factura de Estudios de escultura religiosa de N. S. del Carmen en Barcelona. Incluye una relación de las personas que contribuyeron con sus limosnas a la adquisición de la imagen.
Gómara, Francisco de Paula, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Desde el Convento de San Pablo de Palencia envía disposiciones para fomentar la observancia de sus leyes en Vergara. Confirma el escrito en visita canónica de 16/08/1886.
Martínez, José Domingo, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sagrada Congregación de Religiosos
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sagrada Congregación de Religiosos
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sagrada Congregación de Religiosos
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Borrador con el dictamen por problemas de pago de los jóvenes Leopoldo y Fernando Bárcena.
Lili, Ramón María de
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Dictamen del abogado D. Carlos Loidi de los hechos ocurridos entre Organería Española, S.A. y los PP. Dominicos de Vergara por incremento del precio fijado para el órgano de la iglesia.
Loidi, Carlos (abogado)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Declara que el inmueble llamado "Lamasa" no le pertenece.
Loidi Gabilondo, Carlos
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Balance de cuentas. Firmado también por los PP. Eulogio Madariaga, Vicente D. González, Manuel F. Bada, José D. Gafo y Antonio Carrión.
Vea-Murguía, Marino, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Fr. Juan María López apunta en la contraportada su nombramiento como Director de la Cofradía de la Milicia Angélica por el P. Paulino Álvarez.
López, Juan María, O.P.
Cuaderno de alumnos (1880-1949)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Listas de los alumnos en cada año desde 1880 a 1949; se añade un Apéndice con otros 8 nombres, sin poner año. Se dedica una hoja a cada año.
Convento de San José de Vergara
Correspondencia sobre el patio o corral (1892-1904)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta de D. Fernando Zumarraga a D.ª Ángeles de Uraín sobre la propiedad del Conde de Torre-Díaz, Vergara, 07/04/1892.
-Carta de D.ª Ángeles de Uraín a D. Fernando Zumarraga con su respuesta sobre el patio ó [sic.] corral, Vergara, 07/04/1892.
-Carta del Conde de Torre-Díaz a D. Fernando Zumarraga sobre las condiciones sobre el jardín, Londres, 17/04/1893.
-Carta de D.ª Ángeles de Urain al Conde de Torre-Díaz, Vergara, 25/04/1893.
-Cartas del Conde de Torre-Díaz a D.ª Ángeles de Urain sobre el patio en cuestión, Londres, 25/05/1893 y 16/08/1893.
-Carta de D.ª Ángeles de Urain al Conde de Torre-Díaz sobre la propiedad y patio, Vergara, 22/08/1893.
-Carta del Conde de Torre-Díaz a D.ª Ángeles de Urain, Londres, 20/02/1894.
-Carta de D.ª Ángeles de Urain al Conde de Torre-Díaz, Vergara, 17/03/1894.
-Cartas de D. Andrés Egaña a D.ª Ángeles de Urain, Vergara, 07/10/1904 y 17/10/1904.
-3 cartas personales de D.ª Ángeles de Urain, Vergara, sin fechas.
Zumarraga, Fernando
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta del Alcalde al P. Rector de Vergara, 02/01/1903. Incluye copia del Oficio que el P. M. G. de la O.P., Fr. José María Larroca dirigió al Ayuntamiento de Vergara con motivo de la exención de pago de externos, Roma, 23/10/1883.
-Cartas del P. Rector Benigno Sánchez al Alcalde de Vergara, 12/01/1903, 21/01/1903 y 02/02/1903.
-Cartas del Sr. Ramón Urmeneta, Alcalde de Vergara al P. Benigno Sánchez, 17/01/1903, 31/01/1903 y 16/02/1903.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta del Arciprestazgo de Vergara a la Sra. D.ª Manuela Martínez AbasCAL, Vergara, 16/06/1925, sobre misa en su casa.
-Concesión del Obispadod e Vitoria para que D.ª Manuela Martínez reciba misa con altar portátil en su casa por enfermedad, Vitoria, 19/06/1928.
-Comunicación del Vicario General del Obispado de Vitoria, D. Justo Antonino de Echeguren y Aldana sobre el envío a Roma de las preces que piden oratorio para los Hermanos Martínez Abascal, Vitoria, 22/12/1929.
-Rescripto de la Santa Congregación de Sacramentos sobre Antonio Martínez Abascal que concede el oratorio por tres años, Roma, 11/01/1930.
-Factura de la Diócesis de Vitoria por ola gestión del rescripto por el Oratorio solicitado por el Sr. Arcipreste a favor de los Hnos. Martínez Abascal, Vitoria, 23/02/1930.
-Carta del Obispo de Vitoria al Sr. Arcipreste para comprobar el local para oratorio de los Martíenz Abascal, Vitoria, 21/02/1930.
-Carta del P. S. Alonso en Salamanca al P. Mariano Antía en Vergara para renovar licencia de oratorio privado, 01/02/1942.
Obispado de Vitoria
Copia del acuerdo del Ayuntamiento de Vergara sobre el matadero del Real Seminario, 27/03/1906
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento sobre el terreno del matadero.
Arrese y Barrutia, Cristóbal (alcalde)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la cesión del Obispo de Vitoria del edificio del Real Seminario a la O.P., a nombre del P. Procurador General Ramón Martínez Vigil.
Obispado de Vitoria
Convenios con Compañías eléctricas (1894 - 1906)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Convenio entre el P. Inocencio F. Bada y D. Juan Bengoa, propietario de "La Eléctrica Vergaresa", Vergara, 11/10/1894.
-Autorización del P. Rector a los Srs. Larranaga, Gallástegui y Aramburu, socios de la eléctrica guipuzcoana, para poner dos postes en el tejado del Real Seminario, Vergara, 17/06/1895.
-Autorización del P. Rector a la Sociedad Algodonera de San Antonio de Vergara para poner dos postes en el tejado del Real Seminario, Vergara, 15/03/1906.
Fernández Bada, Inocencio, O.P.
Convenio de cesión de usufructo entre el Ayuntamiento y el Real Seminario de Vergara (1908)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convenio de cesión de un terreno perteneciente al Real Seminario de Vergara.
Garicano Ibarguren, Tiburcio