- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-12-7-35
- Item
- 21 de octubre de 1906
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación de Fr. Gregorio Merino al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1910)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Tachado aparece el nombre del P. Alfonso Gásquez.
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. José Iglesias al Convento de Vergara por el P. Provincial Alfredo Fanjul (1920)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Asignación del P. Sabiniano Cuende al Convento de Vergara por el P. Provincial Alfredo Fanjul (1922)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Escritura de venta otorgada por los testamentarios de D.ª M.ª Josefa Bermúdez y Leis (1886)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Escritura de venta otorgada por los albaceas de la viuda de D. Manuel Furnes Cancela a favor de D. José Cristobo Mella de una heredad. Gravada con la pensión anual de 45 reales a D.ª Carmen Forrado, Se incluye una copia simple de la escritura de esta pensión, fechada a 9 de agosto de 1799.
Fernández Ulloa, Ildefonso (Notario)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Escritura a favor del P. Manuel Fernández García en nombre de la Comunidad de Religiosos de la Orden de Santo Domingo.
Fernández Suárez, Jesús (Notario)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Nombramiento y autorización de Capellán y Director de la Cofradía del Rosario establecida en la Iglesia del Convento de Santo Domingo de la Coruña.
Solla García, Andrés María, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Cuadernillo pedagógico para Novicios.
Anduj, Bruno, O.P.
Rendición de Cuentas (1908-1910)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Rendición de las cuentas del Convento de Padrón entre el 1 de enero de 1908 y el 23 de diciembre de 1910.
López Canceiro, Antonio, O.P.
Proceso verbal de la elección de Prior del P. Fr. Manuel Ramos del Convento de Padrón (1941)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Firman los PP. Cecilio Morán, Manuel María de Hoyos, José Martín y Antonio Alonso Solís. Prior anterior: Fr. Alejandro Manguán Martín.
Morán, Cecilio, O.P.
Proceso verbal de la elección de Prior del P. Fr. Eulalio Calzón Ruiz del Convento de Padrón (1950)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Firman los PP. Gabriel Millán, José Rogelio González, José Martín y Manuel Espinosa.
Millán Villanueva, Gabriel, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Firman los PP. Gabriel Millán, José Rogelio González, José Martín y Eutiquio Martínez.
Millán Villanueva, Gabriel, O.P.
Erección de la Confraternidad del Santísimo Nombre de Jesús de Padrón (1874)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Firman el P. Vicario General y el P. Larroca.
Larroca Estala, José María, O.P.
Estado económico del convento de Padrón (1940)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martín Sánchez, José, O.P.
Plan y Reglamento de Estudios del P. José María Larroca en el Convento de Padrón (1877)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Plan redactado por el P. Larroca en calidad de visitador delegado del P. Vicario Provincial para el estudio del Convento de Padrón.
Larroca Estala, José María, O.P.
Libro de Procuración del Santuario de Peña de Francia (1947-1970)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Lleva en hoja inicial la autorización por el P. Constantino Martínez. Desde la p. 301 se dedica a Misas recibidas. Años: 13 julio 1947 al 31 diciembre 1970.
Convento de Nuestra Señora de la Peña de Francia
Libro de Peregrinos. Álbum de la Peña de Francia (1935-1940)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Las pp. 190-191 contienen firmas de la familia de Peix, (familia del Papa León XIII).
Convento de Nuestra Señora de la Peña de Francia
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Título en la p. I. Recoge las firmas de todas las autoridades provinciales eclesiásticas y civiles y las de las autoridades locales, cuando peregrinó la Virgen de la Peña por la Provincia de Salamanca, además de gente importante. En realidad ocupa los años 1947 a 13 agosto 1955, terminando con la familia Gil Robles.
Convento de Nuestra Señora de la Peña de Francia
Libro de Consejos y Capítulos (1892-1947)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Tras el Acta número 397, del 18 de marzo de 1910 , el secretario pone la del número 390, de 20 de marzo de 1910, repitiendo los números del 390 al 397, pero el contenido de las Actas está bien, sin repetición y con la cronología debida.
Convento de San Esteban de Salamanca
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Las dos primeras páginas, (el primer folio), están pegadas y han sido añadidas, con el título: "Capital del convento de San Esteban de Salamanca en 1º de enero de 1906." Comienza con los títulos cuya procedencia y fecha de adquisición se ignora, según las series. Las cuentas del convento se inician en la p. 7 con el 1 de enero, con la estructura del Debe y Haber, tomando como punto de partida el saldo del año de 1905, del libro de Depósito. economía del convento. Termina a la pp. 605, con el balance del año 1922. Las últimas firmas de enero de 1923 son del P. Fr. Antonio Domingo Martínez, síndico, y P. Fr. Daniel Avellanosa, prior.
P. Matías García, depositario en Salamanca.
Convento de San Esteban de Salamanca
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Comienza en el mes de mayo del año 1937; estructura: comienza con los Gastos (Debe y Haber), al final del mes se firman los gastos por el Síndico, Fr. Alfonso Andrés Vega, síndico; después pone los ingresos, con la aprobación en el Consejo y firma el Prior, Fr. Cándido Miranda y el síndico Fr.- Alfonso Andrés Vega; los los ingresos se ponen «Las Facturas pendientes de pagos» con los nombres de establecimientos y artículos (Todas las firma el síndico). En la pp. 132 Visita del P. Provincial, Fr. Esteban Gonzaléz Vigil. A la p. 161, marzo de 1938 primera firma de Fr. Alipio Alonso, de síndico..... Termina el libro con las cuenta del mes de abril de 1940. Las últimas las firma el síndico, Fr. Alipio y el prior Fr. Alberto Colunga.
Convento de San Esteban de Salamanca
Diario de gastos de farmacia (1908-1916)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San Esteban de Salamanca
Libro de cuentas particulares con los conventos (1910-1911)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San Esteban de Salamanca
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San Esteban de Salamanca
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San Esteban de Salamanca
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San Esteban de Salamanca
Borrador de Libro de Misas (1948-1952)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San Esteban de Salamanca
Libro diario de celebración de Misas (1920-1935)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San Esteban de Salamanca
Libro diario de celebración de Misas (1951-1955)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San Esteban de Salamanca
Diario del colector de Misas (1939-1945)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San Esteban de Salamanca
Diario del colector de Misas (1956)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San Esteban de Salamanca
Diario del colector de Misas (1957)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San Esteban de Salamanca
Acuerdos de la Junta de la cofradía del Rosario (1815-1863)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Cofradía del Rosario
Libro de la cofradía del Rosario. Lista de asociados (1919-1950)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Cofradía del Rosario
Academia de Santo Tomás de Aquino (1896-1905)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San Esteban de Salamanca