- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-9-8-3
- Uni. doc. simple
- 29 de diciembre de 1910
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Borrador con el dictamen por problemas de pago de los jóvenes Leopoldo y Fernando Bárcena.
Lili, Ramón María de
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Borrador con el dictamen por problemas de pago de los jóvenes Leopoldo y Fernando Bárcena.
Lili, Ramón María de
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Desde el Convento de San Pablo de Palencia envía disposiciones para fomentar la observancia de sus leyes en Vergara. Confirma el escrito en visita canónica de 16/08/1886.
Martínez, José Domingo, O.P.
Documentación relativa a la adquisición de la imagen del Beato Valentín de Berri-Ochoa (1935)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Factura de Estudios de escultura religiosa de N. S. del Carmen en Barcelona. Incluye una relación de las personas que contribuyeron con sus limosnas a la adquisición de la imagen.
Gómara, Francisco de Paula, O.P.
Documentación sobre Asociaciones religiosas en el Arciprestazgo de Vergara (1902)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta de la Alcaldía de Vergara al P. Rector del Real Seminario de Dominicos, Vergara, 14/04/1902, dice que adjunta circular del Gobernador Civil de Guipúzcoa (incluida).
-Copia de la Circular del Gobernador Civil solicitando datos de Asociaciones religiosas en el término municipal, San Sebastián, 05/04/1902.
-Carta del Arciprestazgo de Vergara al P. Rector del Seminario, Vergara, 15/04/1902.
-Transcripción de lo expresado por el Sr. Gobernador Civil de Guipúzcoa enviado por el alcalde de Vergara al P. Rector del Seminario de Religiosos Dominicos, Vergara, 05/05/1902.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Documento de cesión de un local del Real Seminario al Ayuntamiento de Vergara, 31/01/1936
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Firman la cesión de un local únicamente durante el curso 1936-1937 para que funcione como escuela municipal.
Ayuntamiento de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Copia del documento enviado al Ayuntamiento de Vergara y del entregado al Sr. Basterra. Sobre la situación del Colegio, para que se restablezca la vida normal. No se recibió ninguna contestación.
Convento de San José de Vergara
Documentos sobre las becas fundadas por D. Pedro Antonio de Escuza (1893-1906)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Reformas al reglamento de las becas fundadas por D. Pedro Antonio de Escuza y aprobado por Real Orden de 27 de julio de 1893.
-Copia del Acta de plan de estudios para becarios del Colegio de Vergara firmada por D. Francisco Zavala, el Marqués de Roca-Verde y D. Paulino Caballero, San Sebastián, 07/03/1906.
-Junta de patronato de la fundación de Escuza, Sesión de 4 de agosto de 1906, sobre el plan de estudios de los becarios del Colegio de Vergara.
Diputación Provincial de Guipúzcoa
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
El Real Seminario se constituye en Vicaría. Leído en Vergara el 24/03/1887. Corrección del P. Miguel Saralegui del 10/01/1888.
Martínez, José Domingo, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Aspectos relativos a las cuentas y bienes dejados por D. Pedro Antonio de Escuza en relación a cuatro becas del Seminario de Vergara.
Uriarte Furira, Carlos
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
El P. Maestro General de la O.P. decreta los Estatutos del Seminario.
Larroca Estala, José María, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Extracto del Rectorado del P. Celestino del 1 de noviembre de 1908 al 15 de julio de 1911.
Alonso Villar, Celestino José, O.P. (beato)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Duplicado del documento relacionado.
Ministerio de Fomento
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Duplicado del documento relacionado. Incluye transcripción mecanografiada del documento original.
Ministerio de Fomento
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Duplicado del documento relacionado.
Martínez Vigil, Ramón, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Duplicado del documento relacionado.
Uriarte Furira, Carlos
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Duplicado del documento relacionado sobre la cesión del Obispo de Vitoria del edificio del Real Seminario a la O.P., a nombre del P. Procurador General Ramón Martínez Vigil. Incluye una transcripción mecanografiada.
Obispado de Vitoria
Fotografía de estudiante sin identificar
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía de Grupo del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía de Grupo del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía de Grupo del Colegio de PP. Dominicos de Vergara (1921)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía de Grupo del Colegio de PP. Dominicos de Vergara (1921)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía de Grupo del Colegio de PP. Dominicos de Vergara (1922)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía de la Banda del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía de la Charanga del Colegio de PP. Dominicos de Vergara (1894)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía de los PP. Dominicos del Colegio de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Foto sacada por D. Eustaquio Aguirreolea.
Convento de San José de Vergara
Fotografía de los PP. Dominicos del Colegio de Vergara (1889-1890)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
En medio aparece el P. Rector Miguel Saralegui.
Convento de San José de Vergara
Fotografía de los PP. Dominicos del Colegio de Vergara (1924)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
En primera fila, el primero por la izquierda es el P. Carrión; el cuarto, el P. Marino Vea-Murguía. De pie, el tercero por la derecha es el P. Gafo.
Convento de San José de Vergara
Fotografía de los PP. Dominicos del Colegio de Vergara con hábito blanco
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía del Curso de 1889-1890 del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía del Curso de 1895-1896, 2.ª División del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía del Curso de 1899-1900, 2.ª División del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía del Curso de 1917-1918, División primera del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
A la izquierda, el P. Antonio Carrión; en el centro, el P. Marino Vea-Murguía; y a la derecha, el P. Miguel Menéndez ("Miguelín").
Convento de San José de Vergara
Fotografía del Curso de 1917-1918, Grupo general del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
A la izquierda, el P. Marino Vea-Murguía; en el centro, el P. Antonio Carrión; y a la derecha el P. Miguel Menéndez ("Miguelín").
Convento de San José de Vergara
Fotografía del Curso de 1942-1943, Grupo general del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fototipias de algunas vistas del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Vista de Vergara tomada desde el alto de la Soledad.
-Fachada del Real Seminario-Colegio de PP. Dominicos de Vergara.
-Comedor de los Colegiales.
-Enfermería del Colegio.
-Gabinete de Historia Natural.
-Una de las galerías interiores.
-Salón de columnas (recreo interno).
-Frontón y recreo de la 1.ª división.
Convento de San José de Vergara
Impresos sobre la Cofradía del Rosario en Vergara (1945)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Solemnes cultos a la Virgen del Santísimo Rosario realizados por los PP. Dominicos y la Asociación del Rosario Perpetuo en Vergara.
Antía Plazaola, Mariano, O.P. Rector-Prior de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Indulgencia concedida para el consumo de carne durante el año 1899.
Sangüesa y Guía, Wenceslao
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre las nuevas leyes en materia de instrucción pública.
García Viana, José María
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la autorización al Colegio de PP. Dominicos de Vergara de dar grados de Bachiller.
Uriarte Furira, Carlos
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Artículos dados por el P. Provincial, ejecutados el 06/01/1890, firmado por el P. Miguel Saralegui.
García Cienfuegos, Cayetano, O.P., Provincial Prov. España