Cartas al P. General y Curia General (1884)
- ES 37274.AHDOPE B-B-b-5/2-6
- File
- 13 de febrero al 23 de diciembre de 1884
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Son fotocopias de cartas enviadas al P. Maestro General y Curia General
Gómez, Eleuterio
Cartas al P. General y Curia General (1884)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Son fotocopias de cartas enviadas al P. Maestro General y Curia General
Gómez, Eleuterio
Fundación Tablares-Samaniego (1932-1956)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Relaciones de las alhajas donadas por doña Pilar Aparicio y que quedan depositadas en poder de la misma, Valladolid, 13/08/1936. 1 folio mecanografiado. Documento 1.
-Un billete con los antecesores de D. Tomás Tablares Samaniego. Sin data. Documento 2.
-Folio de “Notas sobre propiedades de D. Tomás Tablares Samaniego Q.E.P.D., referentes a Toro”, Por D. Manuel Reyes Herrero, abogado procurador. Sin fecha, pero 1938, antes del 15 de agosto. 1 folio mecanografiado. Documento 3.
-Carta de D. Manuel Reyes a D. Abilio Ruiz, vecino de Villardondiego (Zamora), Valladolid, 02/06/1938. Condiciones para comprar las fincas que llevan el Sr. Abilio y otros del pueblo. 1 folio mecanografiado, sin firma. Documento 4.
-Notificación de la Abogacía del Estado, de Valladolid, sobre la liquidación de derechos reales y transmisión de bienes, Valladolid, 14/12/1938. Texto impreso, 2 cuartillas, dirigidas a D. José Rivero, pero de Tablares Samaniego. Documento 5.
-Cuartillas con notas sobre las fincas en el Partido de Toro, entre ellas una carta del abogado D. Melchor Ruiz del Árbol a D. Manuel Reyes, Toro, 30/10/1938. Otra carta, borrador, dirigida a Miguel Morante vecino de Montealegre, ¿?, 25/01/1869. Documento 6.
-Pagos de impuestos municipales, cuotas de organismos y pólizas de seguros. Valladolid, diciembre 1937 – diciembre 1938. Son 18 resguardos. Documento 7.
-Correspondencia entre los PP. Priores de San Pablo de Valladolid con D. Gumersindo Alonso Alonso, de Toro, y otros, acerca de las fincas del Partido de Toro. La mayoría llevan sobre con sus sellos postales: 1ª: Gumersindo al Superior de San Pablo (prior Fr. Federico R. García), Málaga, 31/12/1938; 2ª El P. Prior A Gumersindo, sin data, borrador, 1938 en el reverso; 3ª Gumersindo al P. José Manuel Macías, Toro, 11/06/1954; 4ª Gumersindo al P. J. M. Macías, Toro, 31/07/1954; 5ª Gumersindo al P. Macías, Toro, 21/08/1954; 6ª Gumersindo al P. Macías, Toro, 30/08/1954; 7ª Gumersindo al P. J.M. Macías, Toro, 01/09/1954; 8ª Gumersindo al P. Macías, Toro, 28/04/1955; 9ª Gumersindo al P. Macías (Las Caldas), Toro, 26/05/1855; 10ª Gumersindo al P. Prior Fr. Pedro Díaz García, Toro, 02/07/1955, contiene otra de Gonzalo Rodríguez, labrador; 11ª Gumersindo al P. Pedro Díaz, Toro 01/06/1956; 12ª El Barón de Covadonga, J. Valdés al P. Macías, Toro, 27/12/1952; 13ª Alejandro Sevillano, registrador de la propiedad, al P. Macías, Toro, 02/03/1951; 14ª D. Juan Antonio Lázaro Lacalle, abogado, al P. Pedro Díaz, Valladolid. 13/07/1956; 15ª Del registro de la propiedad de Medina de Rioseco (D. Damián Rodríguez) al P. Macias, Medina de Rioseco, 15/02/ y 15/03/1951 (son dos cartas); 16ª Del Registro de la Propiedad de Mota del Marqués (D. Narciso Negro) al P. Prior (Macías), Mota del Marqués, 14/02/1951; 17ª P. Macías a Fr. Valentín Camarero, ¿?/31/05/1955; 18ª Anuncio de venta de tierras en Villardondiego y en Tagarabuena expuesto por D. Gumersindo Alonso, de Toro (son tierras de la Fundación Tomás Tablares (San Pablo). Documento 8.
-Documentos de D. Tomás Tablares Samaniego del dinero depositado en el extranjero: Crédit Lyonnais de Bayona (Francia), 1932 – 1937, son 13 documentos originales (1º-13º). Documento 9.
-Dos Pólizas de operaciones al contado: una del Banco Hipotecario de España, Madrid, 15/07/1936 (doc. 10); la otra Unión Eléctrica Madrileña, Madrid, 26/05/1948 (doc. 11). Documentos 10 y 11.
-Borrador de carta del P. Fernando Mª Gutiérrez al Juez municipal para solicitar una segunda copia de Acta de Certificación Testifical, Valladolid, 07/07/1938. Una cuartilla mecanografiada. Documento 12.
-Contrato privado entre D, Manuel Reyes, abogado-procurador (representando al Prior de S. Pablo) y doña Ester Calvo, Herrero, de compraventa de fincas en Tagarabuena y Villardondiego, que antes llevaba D. Esteban Villar Lorenzo, Valladolid,12/04/1944. Solo firma D. Manuel Reyes. 1 folio, mecanografiado. Documento 13.
Convento de San Pablo de Valladolid
Cartas diversas al P. Justo Cuervo (1876-1921)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
Cuervo, Justo, O.P.
Licencias para confesar en las diversas diócesis (1880-1910)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Licencia del obispado de Madrid y Alcalá al P. Manuel F. Bada para confesar en Santo Domingo el Real de Madrid por tres años, Madrid, 03/10/1900. 1 pliego pequeño impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 1.
-Licencia del obispado de Vitoria al P. Manuel F. Bada para confesar a las Dominicas de San Sebastián (Ategorrieta) por tres años, Vitoria, 20/12/1932. 1 cuartilla impresa rellenada a máquina, firma en sello. Documento 2.
-Licencia del arzobispado de Santiago de Compostela, Cardenal Payá y Rico al P. Manuel F. Bada para confesar, Santiago de Compostela, 17/03/1880. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 3.
-Licencia del obispado de Vitoria al P. Manuel F. Bada para confesar, Vitoria, 12/10/1880. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 4.
-Licencia del obispado de Oviedo al P. Manuel F. Bada para celebrar misa, confesar y predicar, Oviedo, 20/07/1881. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 5.
-Licencia del obispado de Vitoria al P. Manuel F. Bada para confesar, Vitoria, 03/08/1882. Latín. En el reverso, el obispo de Madrid autoriza las mismas licencias para confesar en su Diócesis. 1 pliego impreso rellenado a mano, añadido manuscrito, firmas autógrafas. Documento 6.
-Licencia del obispado de Santander al P. Manuel F. Bada para celebrar misa, confesar y predicar, Santander, 11/08/1882. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 7.
-Licencia del obispado de Palencia al P. Manuel F. Bada para confesar, Palencia, 01/04/1885. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 8.
-Licencia del obispado de Ávila al P. Manuel F. Bada para confesar, Ávila, 03/10/1887. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 9.
-Licencia del cabildo de Tudela al P. Manuel F. Bada para confesar, Tudela, 17/10/1888. 1 pliego impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 10.
-Licencia del arzobispado de Sevilla, Cardenal Ceferino González, al P. Manuel F. Bada para confesar, Sevilla, 28/09/1889. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 11.
-Licencia del obispado de Canarias, Fr. José Cueto, al P. Manuel F. Bada para confesar, Las Palmas de Gran Canaria, 08/01/1892. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 12.
-Licencia del obispado de Almería al P. Manuel F. Bada para confesar, Almería, 26/07/1892. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 13.
-Licencia del obispado de Cartagena al P. Manuel F. Bada para confesar, Murcia, 03/08/1892. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 14.
-Licencia del obispado de Cádiz al P. Manuel F. Bada para confesar, Cádiz, 29/07/1894. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 15.
-Licencia del obispado de Málaga al P. Manuel F. Bada para confesar, Málaga, 22/07/1895. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 16.
-Licencia del arzobispado de Granada al P. Manuel F. Bada para confesar, Granada, 27/07/1895. Latín. El obispo de Barcelona autoriza las mismas licencias para confesar en su Diócesis, el 1895-08-07; 1 pliego impreso rellenado a mano, añadido manuscrito, firmas autógrafas. Documento 17.
-Licencia del obispado de Córdoba al P. Manuel F. Bada para confesar, Córdoba, 01/02/1896. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 18.
-Licencia del obispado de Badajoz al P. Manuel F. Bada para confesar, Badajoz, 26/12/1896. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 19.
-Licencia del arzobispado de Valladolid, cardenal Cascajares y Azara, al P. Manuel F. Bada para confesar, Valladolid, 09/03/1897. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 20.
-Licencia del obispado de León al P. Manuel F. Bada para confesar, León, 21/08/1902. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 21.
-Licencia del arzobispado de Burgos al P. Manuel F. Rada [sic.] para confesar, Burgos, 15/05/1907. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 22.
-Licencia del arzobispado de México al P. Manuel F. Bada para confesar, México D.F., 12/07/1910. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 23.
Fernández Bada, Manuel, O.P.
Cartas al P. General y Curia General (1888-1889)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Son fotocopias de cartas enviadas al P. Maestro General y Curia General
Benito, Domingo, O.P. (prior de Padrón, rector de Corias)