- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-9-4-39
- Uni. doc. simple
- 18 de noviembre de 1945 - 15 de diciembre de 1945
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la petición de una subvención para el Colegio.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la petición de una subvención para el Colegio.
Convento de San José de Vergara
Resumen del Balance durante el Rectorado del M. R. P. Mariano Antía (1935-1938)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Balance resumido en un folio. Firman también los PP. Leonardo Rodríguez, Jesús ¿Jacinto? Alonso y Manuel Bada. Una firma sin identificar.
Antía Plazaola, Mariano, O.P. Rector-Prior de Vergara
Resumen del Balance durante el Priorato del M. R. P. Mariano Antía (1945-1948)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Balance resumido en un folio. Firman también los PP. Leonardo Rodríguez, Eulogio Madariaga, Desiderio Ordóñez, Joaquín María Ron y Juan Rodríguez Cabal. Aprobado por el P. Provincial Tomás S. Perancho en Madrid el 4 de abril de 1948.
Antía Plazaola, Mariano, O.P. Rector-Prior de Vergara
Presupuesto de D. Juan Azcoaga en Mondragón para el Colegio de PP. Dominicos de Vergara, 31/12/1946
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Presupuesto de la renovación de pintura del interior de la iglesia.
Juan Azcoaga (Pinturas y Decoración - Droguería General - Perfumería)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Suplican que se tramiten los papeleos para pasar de Residencia a Casa.
Antía Plazaola, Mariano, O.P. Rector-Prior de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Lo nombra Superior de la Casa de Bilbao. Toma posesión del cargo el 15 de julio de 1951.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Informe de dos becas de Bilbao, 01/12/1951
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Conforme Fr. Aniceto Fernández (Provincial). Beca de D.ª Josefina Aramburu de Arechaderra; beca de D.ª María de Uralde, viuda de Galarza, Bilbao, 01/12/1951. Sello del P. provincial, Madrid, 08/12/1951.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Impresos sobre la Cofradía del Rosario en Vergara (1945)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Solemnes cultos a la Virgen del Santísimo Rosario realizados por los PP. Dominicos y la Asociación del Rosario Perpetuo en Vergara.
Antía Plazaola, Mariano, O.P. Rector-Prior de Vergara
Documento de cesión de un local del Real Seminario al Ayuntamiento de Vergara, 31/01/1936
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Firman la cesión de un local únicamente durante el curso 1936-1937 para que funcione como escuela municipal.
Ayuntamiento de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Declara que todos sus bienes y títulos en el Banco Guipuzcoano le pertenecen de hecho a los PP. Dominicos de Vergara. Manda carta a Vergara con asuntos personales y acusa el envío de la declaración.
Antía Plazaola, Mariano, O.P. Rector-Prior de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la propiedad de finca o derecho de renta que percibe el Real Seminario de Vergara. Contiene:
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 25/06/1943, sobre la renta recibida de D. José Cruz Imaz.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 15/09/1943, por no haber contestado a la anterior del 25/06/1943.
-Copia del oficio enviado por el P. Mariano Antia al Sr. Administrador de Propiedades de la Provincia de Guipúzcoa el 24 de septiembre de 1943 con motivo del expediente de solicitud de D. José Cruz Imaz.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 26/11/1943, con la respuesta al expediente por la solicitud de compra de un trozo de terreno por D. José Cruz Imaz.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 15/12/1943.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 14/02/1944.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 24/02/1944.
-Carta del P. Mariano Antia en Vergara al Sr. Ministro de Hacienda en Madrid, 09/01/1946.
Antía Plazaola, Mariano, O.P. Rector-Prior de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Cláusulas del contrato entre dichas entidades.
Beitia y Arriarán, Rufino (alcalde)
Circular del P. José Cuervo, Provincial al P. Mariano Antía, Salamanca (1943)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Expone el problema que tiene la Provincia de España para poder mantener las casas de estudios: Corias y Salamanca, pero no se podrá recibir vocaciones a la Escuela Apostólica de Corias. Es un problema para la admisión de nuevas vocaciones. Señala las fuentes básicas de la economía de dichas casas y la situación actual: la provincia ha tenido que vender la tercera parte de su capítal; las vicarías de México y América Central, que eran un gran apoyo, este año, por la guerra no han podido contribuir. El problema tendría algo de solución con los colegios, que no los tenemos. Algo se podría hacer si los conventos y casas ceden a la Provincia parte del capital, quedándose con 15.000 o 20.000 pts. para imprevistos. Esto es lo que pide a los consejeros que propongan en la decisión secreta del Consejo provincial. Pone como ejemplos de contribución las dichas vicarías de México y América Central, y el convento de Sto. Tomás de Madrid (El Olivar), que ha vendido papel por valor de 100.000 pts. entregadas a la provincia.
Cuervo López, José, O.P. Provincial de España y de la Prov. de Argentina
Cartas y documentos referentes a la Vicaría (1927-1955)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Circular del P. Vicario Provincial Juan Menéndez a todos los Superiores y demás padres y frailes de las Misiones, México, 10/01/1927. Latín. 1 folletín impreso, 4 páginas + tapas, firma. Son 2 ejemplares, uno dirigido al P. Provincial de España, en total 2 folletines. Documento 1.
-Testimonio de propuesta y votación del P. Vicario Provincial Juan Menéndez sobre si deben permanecer más tiempo en México. Informe para el P. Provincial José Cuervo, México, 20/05/1927. 1 f. mecanografiado, firmas ológrafas de los FF. Juan Menéndez, Manuel Alonso, Jesús Menéndez, Luis de Olabarrieta, Luis Menéndez, Francisco Francos, Ángel Álvarez, Luis Montes y Eduardo Rodríguez. Documento 2.
-Carta dirigida al P. Provincial José Cuervo, México, 12/11/1927. Por miedo a que las autoridades mexicanas lean la carta, no al firma con su nombre. El Gobierno mexicano cogió las casas de Coyoacán, Querétaro y Aguascalientes. Problemas por la Guerra Cristera. 1 f. mecanografiado, firma de "Carlos". Documento 3.
-Informe que el P. Vicario Provincial de la Misión de México rinde al M. R. P. Provincial Fr. José Cuervo y al Consejo General que tendrá lugar en España en julio de 1928, México, 05/04/1928. Sobre personal de la misión, bajas, trabajos del Ministerio, proyecto no efectuado, capital de las casas y estado actual de la propiedad. 3 ff. mecanografiados, firma ológrafa y sello. Son 2 ejemplares, en el segundo pone "Duplicado", también firmado y sellado, en total 6 ff. Documento 4.
-Respuestas del P. Vicario Provincial Juan Menéndez al P. Maestro General, México, 20/10/1929, sobre la situación general de las casas y frailes en las misiones en México. Latín. 4 ff. mecanografiados, firma ológrafa. Son 2 ejemplares. Documento 5.
-Informe que el P. Vicario Provincial de la Misión de México de la Provincia de España envía al Venerable Definitorio del Próximo Capítulo Provincial que se ha de celebrar en Corias, México, 13/05/1930. 2 ff. mecanografiados, firma ológrafa y sello. Documento 6.
-Renuncia de Fr. Juan Menéndez al cargo de Vicario Provincial presentada al P. Provincial electo en el Capítulo de Corias, México, 16/05/1930. 1 f. mecanografiado, firma ológrafa. Documento 7.
-Carta del P. Vicario Provincial Juan Menéndez al Definitorio del Capítulo Provincial de Corias, México, 08/06/1930, sobre deuda de San Antonio de Texas. 1 f. mecanografiado, firma ológrafa. Documento 8.
-Informe de las dos residencias que la Provincia de España tiene en el estado de Texas (USA) al Definitorio del Capítulo Provincial que se celebrará en Corias el próximo mes de julio, San Antonio, Texas, 10/06/1930. Firman los FF. Felipe Valles Barón, Juan Zabala, Juan Blázquez y Ángel Álvarez. 6 ff. mecanografiados, numerados 2-6, firmas ológrafas. Documento 9.
-Informe del P. Vicario Provincial Juan Menéndez al P. Maestro Martín Gillet, México, 26/10/1930, sobre las casas de México, Tacubaya, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Santo Rosario de México, Chihuahua, Tampico, Cuero y Texas. 4 ff. mecanografiados, firma ológrafa. Documento 10.
-Datos tomados de las casas de Falfurrias (05-09/04/1932), San Diego (13-16/04/1932), Cuero (16-19/04/1932) y San Antonio de Texas (30/04/1932) con motivo de la visita canónica girada a nombre del M. R. P. Provincial Fr. José Cuervo, durante los días del 8 al 30 de abril de 1932. Ordenaciones a los PP. Superiores y demás PP. y Hermanos de las casas dominicanas de la Provincia de España, residentes en Texas, San Antonio, Texas, 30/04/1932. 5 ff. mecanografiados, firmas ológrafas. Documento 11.
-Copia auténtica del Informe del P. Vicario Provincial Juan Menéndez sobre la Vicaría de Misiones en México al P. Maestro Martín Gillet, México, 15/12/1933. 4 ff. mecanografiados, numerados, firma ológrafa y sello. Documento 12.
-Informe del P. Visitador Celestino García de los Dominicos de la Vicaría de México, México, 29/04/1943. Auto de visita canónica firmado por el P. Celestino García. Informe del P. Visitador al P. Provincial sobre la visita a México, México, 22/05/1943. 7 ff. mecanografiados, alguna firma original, son copias. Documento 13.
-Apéndice I como complemento al Informe adjunto, por indicación del M. R. P. Provincial, me permito añadir unas consideraciones sobre las actividades, estado económico y porvenir de cada una de nuestras casas de México, firmado por el P. Mariano Antía, s.f. pero posterior a 1955 (5 ff. mecanografiados, son copia); reseña sobre la restauración de los dominicos en México, s.f. (2 ff. y 1 cuartilla mecanografiados, sin firma); Guión cronológico y onomástico de las Provincias Dominicanas de México entre 1526 y 1920, s.f. (2 ff. mecanografiados, sin firma); Antecedentes, Consecuentes y proposiciones, s.f. pero posterior a 1947 (4 ff. mecanografiados con añadidos a mano, sin firme). 13 ff. y 1 cuartilla. Documento 14.
Menéndez García, Juan, O.P., Vicario Prov.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Cuervo López, José, O.P. Provincial de España y de la Prov. de Argentina
Carta del P. Mariano Antia en Vergara al M. I. Sr. D. Felipe Ugalde en Vitoria, 28/11/1943
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre el discrepancia por alusión a mala conducta de los PP. Dominicos de Vergara en artículo publicado en el Boletín Oficial del Obispado.
Antía Plazaola, Mariano, O.P. Rector-Prior de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
El Sr. Gobernador ofrece casa-palacio de "Echeaundi" a los PP. Dominicos. Éstos rechazan la oferta.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Capítulo Provincial de Salamanca de 1934, informes y memorias
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Doc. 1. Resultado del escrutinio. 1 pliego mecanografiado con nombres manuscritos. Sellado. Es copia. Madrid, 25/06/1934. Latín.
-Doc. 2. Acta de elección de Socio del Prior a Fr. Juan Burges. 1 folio mecanografiado con nombres manuscritos. Sellado. Es copia. Vergara, 17/05/1934. Latín.
-Doc. 3. Petición de obras para el Convento de San Esteban. 1 folio mecanografiado. Firma ológrafa. Es copia.
-Doc. 4. Resultado del escrutinio. 1 pliego mecanografiado y manuscrito. Sellado. Es copia. Salamanca, 13/05/1934. Latín.
-Doc. 5. Carta de los PP. Enrique Izquierdo y Miguel Rodríguez al Definitorio, Las Caldas de Besaya, 05/07/1934. 1 folio manuscrito. Firmas y sello.
-Doc. 6. Relación del Estado personal, disciplinar y económico del Convento de Santo Tomás de Madrid, P. A. Fanjul, Madrid, 06/1934. 1 folio plegado manuscrito. Firmado.
-Doc. 7. Consideraciones del P. Rector Nicolás Albuerne sobre el personal y disciplina del Colegio de Corias, Corias, 06/1934. 2 cuartillas manuscritas. Firmado.
-Doc. 8. Consideraciones del P. Rector Miguel Menéndez sobre el personal y disciplina del Colegio de Vergara, Vergara, 1934. 3 cuartillas manuscritas. Firmado.
-Doc. 9. Relación del P. José Martín sobre el estado personal, disciplinar y económico del Convento de San Pablo de Valladolid, 06/1934. 1 folio largo mecanografiado. Firmado y sellado. Es copia firmada.
-Doc. 10. Relación del P. Elías G. Fierro sobre el estado personal, regular y económico del Convento de San Esteban de Salamanca, 04/07/1934. 1 folio plegado manuscrito. Firmado.
-Doc. 11. Relación del P. Emilio González Alfondo sobre el estado personal, disciplinar y económico del Convento de San José de Padrón, 1934. 1 cuartilla mecanografiada. Firmado.
-Doc. 12. Relación del P. Estanislao García Obeso sobre el estado personal, disciplinar y económico del Convento de Santo Domingo de Oviedo, Salamanca, 02/07/1934. 1 folio plegado manuscrito. Firmado. Acta de elección. 1 pliego mecanografiado. Firmado y sellado.
-Doc. 13. Relación del P. Joaquín Álvarez sobre el estado personal, disciplinar y económico del Santuario de Montesclaros, 21/06/1934. 2 folios y 1 cuartilla. Firmas y sellos. Texto manuscrito.
-Doc. 14. Resultado del escrutinio. 1 pliego manuscrito. Firmado y sellado. Es copia. Corias, 24/05/1934. Latín.
-Doc. 15. Estado de cuentas de Navelgas, 193-1934. 1 pliego manuscrito. Sin fecha ni firma.
-Doc. 16. Resultado del escrutinio a favor del P. Manuel Hoyos. 1 pliego mecanografiado con nombres manuscritos. Firmado y sellado. Es copia. Padrón, 18/05/1934. Latín.
-Doc. 17. Fin del trienio para los PP. del Convento de Nuestra Señora de Atocha, Madrid, 26/06/1934. 1 cuartilla mecanografiada. Es copia firmada. Latín.
-Doc. 18. Relación del P. Eduardo Aguilar sobre el estado personal, disciplinar y económico del Convento de Pamplona, Pamplona, 05/07/1934. 1 folio. Firma y sello. Texto manuscrito. Latín.
-Doc. 19. Relación del estado personal, disciplinar y económico del Convento Nuestra Señora de Atocha, Madrid, s.f. 3 cuartillas. Sin firma. Texto manuscrito.
-Doc. 20. Informe de los frailes del Colegio de PP. Dominicos de La Felguera "Jesús Obrero", Fr. Claudio Fernández, La Felguera, 04/07/1934. 1 folio plegado manuscrito. Firma ológrafa.
-Doc. 21. Carta del P. Manuel María Hoyos al Definitorio de la Provincia de España, Salamanca, 03/06/1934, sobre publicación de la Historia del Colegio de San Gregorio de Valladolid. 1 folio plegado manuscrito. Firma ológrafa.
-Doc. 22. Informe del P. Piquero al Definitorio, Salamanca, 01/07/1934. 1 cuartilla manuscrita. Firma ológrafa.
-Doc. 23. Propuesta a los PP. Definidores del Capítulo Provincial por los PP. Mariano Antía, Jesús Ocio, Jacinto Garrastachu y Juan Burges, s.f. ni lugar. 1 pliego manuscrito firmado.
-Doc. 24. Memoria económica de la Provincia de España del año 1934, Madrid. 1 cuadernillo mecanografiado. Es copia. Tiene una firma, Madrid, 25/06/1934.
-Doc. 25. Estado General de las Hermandades de la V.O.T. en la Provincia de España, Vitoria, 24/06/1934. Firmas de Fr. Jesús Ocio. 1 cuadernillo manuscrito. Firmas ológrafas.
Mendilbezúa, Juan de, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Autoriza que el cadáver de D. Manuel Velasco sea inhumado en el Panteón de la O.P. del Cementerio de Vergara.
Antía Plazaola, Mariano, O.P. Rector-Prior de Vergara