- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-a-3-10
- Item
- enero de 1941 - enero de 1947
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Cuervo: 31/10/1942. 27/11/1943, 22/11/1944, 27/11/1945.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Cuervo: 31/10/1942. 27/11/1943, 22/11/1944, 27/11/1945.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Ordena el aumento de las pensiones de alumnos para compensar gastos.
Cuervo López, José, O.P. Provincial de España y de la Prov. de Argentina
Cuentas y notas de cuentas (1864-1927)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Orge, Antonio, O.P., Comisario Apostólico
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
En realidad es el Libro de las cuentas de Depósito. "Libro de Caja, comienza en 24 de abril de 1893, trasladando el saldo etc. resultante de las cuentas, revisadas y aprobadas en la última visita".
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 16/12/1894, 22/04/1901, 07/¿11?/1903.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/05/1897, 04/05/1899, 20/08/1908, 18/09/1910, 07/05/1913.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907, 08/08/1914, 08/08/1915.
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Alonso Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927, 20/03/1928, 24/12/1929.
Firman los PP. M. Bada, Jacinto Figueira, Rafael J. Menéndez, Pablo Monzón, Pablo Reginaldo Conrat, Inocencio Fernández Bada, Arturo Ortega, José Rodríguez, Benigno Sánchez, Nicolás Aguínaco, Paulino Álvarez, José López, Narciso Salazar, Celestino José Alonso, Emeterio Fernández, Pedro Nolasco de Medio, Manuel María Sainz, José Gafo, José María Solís, Piquero, Juan María López, Manuel Montoto, Sebastián del Río, Vicente González, Miguel Menéndez, Marino Vea-Murguía, Luciano Escandón, A. Carrión, Eulogio Madariaga, Enrique Alonso, Nicolás Albuerne, Domingo Monedero, Félix Alonso Muñiz y Eliseo Miguel.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
Convento de San Pablo de Palencia
Documentos relativos a la Provincia de España (1914-1938)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Documento 1. Circular del P. Vicario Provincial José García, Madrid, 08/02/1914. 1 pliego impreso, firmas y sello. Latín.
-Documento 2. Cuentas del dinero dado al convento de San Esteban de Salamanca, Corias, 06/05/1914. 1 folio mecanografiado, firma ológrafa del P. Celestino José Alonso. 2 ejemplares, ambos son copias firmadas.
-Documento 3. Valores de la Provincia de España, deudas y acciones. 1 folio mecanografiado, sin firma ni fecha.
-Documento 4. Valores de la Provincia de España, acciones. 1 folio mecanografiado, sin firma ni fecha.
-Documento 5. Valores de la Provincia de España, deudas y acciones. 1 folio mecanografiado, sin firma ni fecha.
-Documento 6. Valores de la Provincia de España, deudas y acciones. 1 folio mecanografiado, sin firma ni fecha.
-Documento 7. Circular del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos a los Dominicos de América Meridional, Valladolid, 1916. 1 pliego pequeño impreso, firmas. 2 ejemplares.
-Documento 8. Circular del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos, Madrid, 20/02/1916. 1 pliego pequeño impreso, firmas y sello. Latín. 2 ejemplares.
-Documento 9. Circular del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos a los Misioneros de Urubamba, Valladolid, 17/05/1916. 1 pliego pequeño impreso, firmas. 3 ejemplares.
-Documento 10. Circular del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos a los Dominicos de México, Valladolid, 05/1916. 1 pliego pequeño impreso, firmas.
-Documento 11. Circular del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos, Madrid, 31/03/1918. 1 pliego pequeño impreso, firmas. Latín. 2 ejemplares.
-Documento 12. Relación de cartas desde el 01/09/1918 al 08/01/1921. 1 cuartilla, 2 folios y 5 pliegos, texto manuscrito.
-Documento 13. Decreto del P. Maestro Luis Theissling, Roma, 19/08/1919, comunicado por el P. Provincial Alfredo Fanjul, Vergara, 31/10/1919. 1 pliego impreso. Latín. 2 ejemplares.
-Documento 14. Circular del P. Provincial Alfredo Fanjul, Madrid, 11/05/1920. 1 pliego pequeño impreso. Latín.
-Documento 15. Circular del P. Provincial Alfredo Fanjul, Madrid, 20/04/1922. 1 pliego pequeño impreso. Latín.
-Documento 16. Ordenanzas del P. Maestro Luis Theissling para la Provincia de España tras su visita canónica el 20 de junio de 1920, París, 06/07/1920. 1 cuadernillo impreso, 17 pp. Latín.
-Documento 17. Circular del P. Provincial José Cuervo, Madrid, 01/01/1930. 1 pliego impreso. Latín.
-Documento 18. Circular del P. Provincial José Cuervo, Salamanca, 08/12/1933. 1 pliego pequeño impreso. Latín.
-Documento 19. Circular del P. Provincial Esteban González Vigil con motivo de su viaje a las Misiones, ¿1934? 1 pliego impreso.
-Documento 20. Circular del P. Provincial Esteban González Vigil, Madrid, 07/10/1934. 2 folios impresos, firma ológrafa, es copia.
-Documento 21. Circular del P. Provincial Esteban González Vigil, Palencia, 05/04/1938. 1 pliego pequeño impreso. Latín.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Relación de la "Ciencia Tomista" con el convento de San Esteban, Censura y Cuentas (1912-1942)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta del Definitorio encabezado por el P. Vicario Provincial José Cuervo al Consejo del convento de San Esteban, Salamanca, 11/07/1942. Se determina que Ciencia Tomista y Vida Sobrenatural queden sometidas al Consejo conventual. 1 cuartilla mecanografiada, firmas ológrafas de los PP. Cuervo, Manuel Ramos, Domingo del Pilar Fernández, Domingo María Fernández, Marino Vea-Murguía, Ricardo Urroz y Daniel Peña. Documento 1.
-Hoja de censura del Ministerio del Interior. Autorización para publicar Tomo 57 de Ciencia Tomista suprimiendo un artículo, Salamanca, 09/05/1938. 1 f. impreso rellenado a máquina, firma ológrafa del Jefe de Censura. Documento 2.
-Resumen de cuentas desde su fundación hasta 1912. Canjes y libros recibidos, 08/04/1912. Firmas de los PP. Vicente Beltrán de Heredia y Santiago Messeguer. 1 cuadernillo mecanografiado, 18 ff., firmas ológrafas. Documento 3.
Convento de San Esteban de Salamanca
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 08/08/1915, 28/08/1917, .
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1920 [sic.] debería ser 1927, 20/03/1928, 24/12/1929, 24/02/1931.
Visita del P. Provincial Esteban González Vigil: 30/01/1936, 16/12/1940.
Convento de San José de Vergara
Depósito y Capital de la casa de Valladolid (h. 1880-1945)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Cédula de aportación del convento a la Cooperativa Católica de Consumo de Valladolid, Valladolid, 21/02/1921. 1 f. impreso rellenado a mano, firmas y sello. Documento 1.
-Restos del Libro de Capitales, comenzado el 01/01/1929. Son hojas arrancadas de un cuaderno, en total 6 pp. Recoge el Consejo conventual de 11/01/1929, con firmas del P. Miguel Flores, Enrique Ron y Eduardo Aguilar. Y resumen de los títulos dejados al convento por la Sra. Dorileta Guerra, que falleció el 02/02/1930. Firman: Domingo María Fernández, Enrique Ron y Daniel Avellanosa, 24/03/1930. Se recogen los títulos entregados a la Provincia en préstamo, por cuenta del P. Provincial. Se adjunta el papel suelto con los títulos entregados a la Provincia. 4 papeles manuscritos, firmas. Documento 2.
-Títulos de los valores de la Casa de Valladolid, Madrid, 01/04/1031. 1 cuartilla mecanografiada, sin firma. Documento 3.
-Títulos de los valores y sus obligaciones. Informe sin título propio, hecho por el P. Domingo María Fernández, en Valladolid, febrero de 1932, y con firma original. Indica si los valores tienen cargas de misas o si está libres. 1 f. mecanografiado, firma ológrafa. Documento 4.
-Otro informe de los Valores de la Casa, sin carga y con carga de misas. Firma el informe el P. José Martín, prior, el 31/10/1935, pero, según dice el escrito, fue hecho en 1932. Nota manuscrita de dicho Prior, Fr. José Martin, Valladolid, 31/10/1935. 1 f. mecanografiado con anotaciones a mano, firma. Documento 5.
-Capital de la Casa de Valladolid el 10/11/1935, son dos folios, uno de borrador, manuscrito, y el otro ya pasado a máquina, aunque tiene notas manuscritas. Por la fecha, era el día que terminaba su priorato el P. José Martín Sánchez, podría ser éste el autor. 2 ff, manuscrito y mecanografiado. Documentos 6 y 7.
-Notas sobre los valores del Convento de San Pablo, sin fecha ni firma. Son algunos de los que tienen cargas de misas o fundaciones. 1 cuartilla manuscrita. Documento 8.
-Declaración Jurada correspondiente a los valores de Deuda Pública. Valladolid, sin fecha; suscribe el P. Fr. Fernando María Gutiérrez. 1 folio oficial impreso y rellenado por el P. Fernando, que fue prior desde 16/11/1935. Documento 9.
-Relación de los bienes del Convento de San Pablo pendientes de indemnización por el Estado. Sin fecha, pero posterior a 1879. Son fincas vendidas durante la exclaustración. Indica quienes las compraron, lo que pagaron por ellas y la fecha del remate. 1 folio manuscrito. Documento 10.
-Resguardo de una transferencia del Banco Español de Crédito, de D. Nicolás Fernández Muñoz y D.ª Petra Ruiz Sierra al convento de San Pablo, Valladolid, 16/06/1945. Documento oficial, 1 cuartilla. Documento 11.
-Impreso sobre los intereses de la Deuda Ferroviarias, firmado por el P. Fernando María Gutiérrez, Valladolid, 08/1938. 1 pliego impreso, con rellenados manuscritos. Documento 12.
Convento de San Pablo de Valladolid