- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-12-2-7
- Uni. doc. simple
- 5 de marzo de 1897
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Licencia para toma de hábito en Vergara.
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Licencia para toma de hábito en Vergara.
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Libro de Sacristía - Misas (1897-1908)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Libro de misas para uso del P. Sacristán en el Colegio de PP. Dominicos de Vergara, Libro Segundo.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 04/05/1899, 20/08/1908.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 22/¿09?/1901, 07/11/1903.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 10/09/1905, 12/09/1907
Convento de San José de Vergara
Libro de Sacristía - Misas (1880-1897)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Domingo Martínez: 16/08/1886.
Visita del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos: 22/08/1889, 07/08/1891
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 17/04/1893, 16/11/1894.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/05/1897, 04/05/1899
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1907, 08/08/1914.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 20/08/1908, 18/¿09?/1910.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/05/1897, 04/05/1899.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 22/04/1901.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Domingo Martínez: 16/08/1886 y 17/02/1888.
Visita del P. Provincial Cayetano García Cienfuegos: 23/08/1889 y 08/08/1891.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 17/04/1893, 16/11/1894, 22/09/1901 y 09/11/1903.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/03/1897, 04/05/1899, 20/08/1908, 18/09/1910 y 07/05/1913.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907, 08/08/1914, 08/08/1915, 28/08/1917.
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Alonso Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927, 24/12/1929, 23/02/1931, 28/11/1932, 02/12/1942, 27/11/1943, 24/09/1944.
Visita del P. Provincial Esteban González Vigil: 16/12/1940.
Visita del P. Provincial Tomás Sánchez Perancho: 10/03/1947, 29/04/1948, 19/05/1950.
Secretario de Visita, Fr. Aureliano Martínez: 11/06/1949.
Visita del P. Provincial Aniceto Fernández: 23/06/1953.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
En realidad es el Libro de las cuentas de Depósito. "Libro de Caja, comienza en 24 de abril de 1893, trasladando el saldo etc. resultante de las cuentas, revisadas y aprobadas en la última visita".
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 16/12/1894, 22/04/1901, 07/¿11?/1903.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/05/1897, 04/05/1899, 20/08/1908, 18/09/1910, 07/05/1913.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907, 08/08/1914, 08/08/1915.
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Alonso Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927, 20/03/1928, 24/12/1929.
Firman los PP. M. Bada, Jacinto Figueira, Rafael J. Menéndez, Pablo Monzón, Pablo Reginaldo Conrat, Inocencio Fernández Bada, Arturo Ortega, José Rodríguez, Benigno Sánchez, Nicolás Aguínaco, Paulino Álvarez, José López, Narciso Salazar, Celestino José Alonso, Emeterio Fernández, Pedro Nolasco de Medio, Manuel María Sainz, José Gafo, José María Solís, Piquero, Juan María López, Manuel Montoto, Sebastián del Río, Vicente González, Miguel Menéndez, Marino Vea-Murguía, Luciano Escandón, A. Carrión, Eulogio Madariaga, Enrique Alonso, Nicolás Albuerne, Domingo Monedero, Félix Alonso Muñiz y Eliseo Miguel.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Carta del P. Provincial Esteban Sacrest en Salamanca al P. Rector del Colegio de Vergara, 14/05/1896
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Declara competentemente erigido el oratorio de los enfermos en Vergara.
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Carta del P. Provincial Esteban Sacrest en Madrid al P. Director del Colegio de Vergara, 22/09/1900
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Transcribe la Real Orden enviada por el Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes sobre los Tribunales de examen del Real Seminario de Vergara.
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Teodoro Cubas al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1909)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Teodoro Cubas al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1897)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Ramiro Melero al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1912)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Pedro Gerard al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1896)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Miguel Menéndez al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1913)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Julio Cadrecha al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1912)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. José Solís al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1911)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. José Farpón al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1908)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. José Cuervo al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1912)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. José Cuervo al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1908)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Ángel Gómez al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1910)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Agustín Picado al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1896)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación de Fr. Pío Mansilla al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1909)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación de Fr. Luis Marcos al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1913)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación de Fr. Gregorio Merino al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1910)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación de Fr. Benigno Sánchez al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1908)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España