Petición de enajenación de capital, Madrid, 28/08/1909, y la respuesta, San Millán de la Cogolla, 30/08/1909
Add to clipboard
Petición de enajenación de capital, Madrid, 28/08/1909, y la respuesta, San Millán de la Cogolla, 30/08/1909
Comunicado de la Nunciatura al P. Provincial, Madrid, 23/02/1912
Add to clipboard
Comunicado de la Nunciatura al P. Provincial, Madrid, 23/02/1912
Circular del P. Andrés Frühwirth con presentación del P. Esteban Sacrest, Madrid, 08/02/1899
Add to clipboard
Circular del P. Andrés Frühwirth con presentación del P. Esteban Sacrest, Madrid, 08/02/1899
Circular del Nuncio copiada y enviada por el P. Esteban Sacrest al P. Superior, Madrid, 23/02/1912
Add to clipboard
Circular del Nuncio copiada y enviada por el P. Esteban Sacrest al P. Superior, Madrid, 23/02/1912
Asignación del P. Sebastián del Río al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1897)
Add to clipboard
Asignación del P. Sebastián del Río al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1897)
Asignación del P. Luciano González al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1897)
Add to clipboard
Asignación del P. Luciano González al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1897)
Asignación del P. Elicerio Martínez al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1898)
Add to clipboard
Asignación del P. Elicerio Martínez al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1898)
Asignación del P. Ignacio González al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1908)
Add to clipboard
Asignación del P. Ignacio González al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1908)
Asignación de los PP. Pedro Piquero, José García, Enrique Alonso y Domingo Monedero, y a Fr. Vicente Palacín, al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1909)
Add to clipboard
Asignación de los PP. Pedro Piquero, José García, Enrique Alonso y Domingo Monedero, y a Fr. Vicente Palacín, al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1909)
Asignación del P. Ángel Gómez al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1910)
Add to clipboard
Asignación del P. Ángel Gómez al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1910)
Asignación de Fr. Luis Marcos al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1913)
Add to clipboard
Asignación de Fr. Luis Marcos al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1913)
Asignación del P. Miguel Menéndez al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1913)
Add to clipboard
Asignación del P. Miguel Menéndez al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1913)
Circular del P. Provincial Fr. Esteban Sacrest, Madrid, 05/04/¿1897?
Add to clipboard
Circular del P. Provincial Fr. Esteban Sacrest, Madrid, 05/04/¿1897?
Circular del P. Provincial Fr. Esteban Sacrest, Madrid, 08/09/1897
Add to clipboard
Circular del P. Provincial Fr. Esteban Sacrest, Madrid, 08/09/1897
Circular del P. Provincial Fr. Esteban Sacrest, Madrid, 07/02/1898
Add to clipboard
Circular del P. Provincial Fr. Esteban Sacrest, Madrid, 07/02/1898
Circular del P. Provincial Fr. Esteban Sacrest, 02/1899
Add to clipboard
Circular del P. Provincial Fr. Esteban Sacrest, 02/1899
Circular del P. Provincial Fr. Esteban Sacrest, Madrid, 28/01/1911
Add to clipboard
Circular del P. Provincial Fr. Esteban Sacrest, Madrid, 28/01/1911
Circular del P. Provincial, Fr. Esteban Sacrest, Septuagésima, Madrid, 11/02/1900
Add to clipboard
Circular del P. Provincial, Fr. Esteban Sacrest, Septuagésima, Madrid, 11/02/1900
Circular del P. Provincial, Fr. Esteban Sacrest, Madrid, El Olivar, 04/10/1908
Add to clipboard
Circular del P. Provincial, Fr. Esteban Sacrest, Madrid, El Olivar, 04/10/1908
Circular del P. Provincial, Fr. Esteban Sacrest, Madrid, 01/10/1909
Add to clipboard
Circular del P. Provincial, Fr. Esteban Sacrest, Madrid, 01/10/1909
Circular del P. Provincial, Fr. Esteban Sacrest, Madrid, 05/04/sin año
Add to clipboard
Circular del P. Provincial, Fr. Esteban Sacrest, Madrid, 05/04/sin año
Circular del P. Provincial, Fr. Esteban Sacrest, Madrid, El Olivar, 04/08/1899
Add to clipboard
Circular del P. Provincial, Fr. Esteban Sacrest, Madrid, El Olivar, 04/08/1899
Permiso para vender objetos, Madrid, 01/03/1909, y respuesta, Madrid, 04/03/1909
Add to clipboard
Permiso para vender objetos, Madrid, 01/03/1909, y respuesta, Madrid, 04/03/1909
Contestación del P. Superior de los PP. Dominicos, Fr. Esteban Sacrest, a la carta anterior del obispo de Madrid-Alcalá (1912)
Add to clipboard
Contestación del P. Superior de los PP. Dominicos, Fr. Esteban Sacrest, a la carta anterior del obispo de Madrid-Alcalá (1912)
Asignación del P. José Cuervo al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1908)
Add to clipboard
Asignación del P. José Cuervo al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1908)
Asignación de Fr. Raimundo Paniagua al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1908)
Add to clipboard
Asignación de Fr. Raimundo Paniagua al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1908)
Asignación del P. Teodoro Cubas al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1909)
Add to clipboard
Asignación del P. Teodoro Cubas al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1909)
Asignación del P. Marino Vea-Murguía al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1910)
Add to clipboard
Asignación del P. Marino Vea-Murguía al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1910)
Asignación del P. Julio Cadrecha al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1912)
Add to clipboard
Asignación del P. Julio Cadrecha al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1912)
Asignación del P. Ramiro Melero al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1912)
Add to clipboard
Asignación del P. Ramiro Melero al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1912)