- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-12-8-39
- Item
- 14 de enero de 1947
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Asignación de Fr. Fidel Pérez al Convento de Vergara por el P. Provincial Tomás S. Perancho (1948)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Los nombra PP. para el Consejo del Convento de Vergara.
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Asignación de Fr. Javier Ramos al Convento de Vergara por el P. Provincial Tomás S. Perancho (1947)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Confirmación de la elección. También firman los PP. Marino Vea-Murguía, Cándido Miranda, Leonardo Rodríguez y Mariano Antía.
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Carta del P. Provincial Tomás S. Perancho a la Comunidad de PP. Dominicos de Vergara, 09/09/1947
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Pide reserva absoluta sobre lo tratado en reuniones de Lectores y en el Tribunal de Exámenes.
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contesta sobre el contrato con Organería Española, S.A. de 1946 y sus modificaciones. No está de acuerdo con el aumento de precio por el órgano para la iglesia de Vergara.
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Domingo Martínez: 16/08/1886 y 17/02/1888.
Visita del P. Provincial Cayetano García Cienfuegos: 23/08/1889 y 08/08/1891.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 17/04/1893, 16/11/1894, 22/09/1901 y 09/11/1903.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/03/1897, 04/05/1899, 20/08/1908, 18/09/1910 y 07/05/1913.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907, 08/08/1914, 08/08/1915, 28/08/1917.
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Alonso Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927, 24/12/1929, 23/02/1931, 28/11/1932, 02/12/1942, 27/11/1943, 24/09/1944.
Visita del P. Provincial Esteban González Vigil: 16/12/1940.
Visita del P. Provincial Tomás Sánchez Perancho: 10/03/1947, 29/04/1948, 19/05/1950.
Secretario de Visita, Fr. Aureliano Martínez: 11/06/1949.
Visita del P. Provincial Aniceto Fernández: 23/06/1953.
Convento de San José de Vergara
Libro de Tomas de hábito y de Profesiones (1887-1958) (pone 1897)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Cuervo: 01/11/1942 (p.45)
Visita del P. Provincial Tomás S. Perancho: 13/04/1946 (50).
Convento de San José de Vergara
Libro de Sindicatura local de la Comunidad del PP. Dominicos de Vergara (1947-1950)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Tomás S. Perancho: 29/04/1948, 19/05/1950.
Apertura del libro en la guarda anterior, firma Fr. Aureliano Martínez, Secretario de Visita (12/06/1949).
Convento de San José de Vergara