- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-8-2-8
- Uni. doc. simple
- 10 de noviembre de 1903
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Lo nombra director de la V.O.T. en Vergara.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Lo nombra director de la V.O.T. en Vergara.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Nombra a los PP. Inocencio Fernández, Jacinto Figueira, Celestino Alonso, Pablo Monzón y Benigno Sánchez como miembros del Consejo.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Votos solemnes de hermano de obediencia.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Votos solemnes de hermanos de obediencia.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Libro de Sacristía - Misas (1897-1908)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Libro de misas para uso del P. Sacristán en el Colegio de PP. Dominicos de Vergara, Libro Segundo.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 04/05/1899, 20/08/1908.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 22/¿09?/1901, 07/11/1903.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 10/09/1905, 12/09/1907
Convento de San José de Vergara
Libro de Sacristía - Misas (1880-1897)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Domingo Martínez: 16/08/1886.
Visita del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos: 22/08/1889, 07/08/1891
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 17/04/1893, 16/11/1894.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/05/1897, 04/05/1899
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Domingo Martínez: 17/08/1886, 17/02/1888.
Visita del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos: 22/08/1889, 07/08/1891.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 17/04/1893.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 09/11/1903.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907.
Las pp. 1-9 contienen las cuentas de noviembre de 1894.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/05/1897, 04/05/1899.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 22/04/1901.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 17/04/1893.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Domingo Martínez: 16/08/1886 y 17/02/1888.
Visita del P. Provincial Cayetano García Cienfuegos: 23/08/1889 y 08/08/1891.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 17/04/1893, 16/11/1894, 22/09/1901 y 09/11/1903.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/03/1897, 04/05/1899, 20/08/1908, 18/09/1910 y 07/05/1913.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907, 08/08/1914, 08/08/1915, 28/08/1917.
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Alonso Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927, 24/12/1929, 23/02/1931, 28/11/1932, 02/12/1942, 27/11/1943, 24/09/1944.
Visita del P. Provincial Esteban González Vigil: 16/12/1940.
Visita del P. Provincial Tomás Sánchez Perancho: 10/03/1947, 29/04/1948, 19/05/1950.
Secretario de Visita, Fr. Aureliano Martínez: 11/06/1949.
Visita del P. Provincial Aniceto Fernández: 23/06/1953.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
En realidad es el Libro de las cuentas de Depósito. "Libro de Caja, comienza en 24 de abril de 1893, trasladando el saldo etc. resultante de las cuentas, revisadas y aprobadas en la última visita".
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 16/12/1894, 22/04/1901, 07/¿11?/1903.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/05/1897, 04/05/1899, 20/08/1908, 18/09/1910, 07/05/1913.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907, 08/08/1914, 08/08/1915.
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Alonso Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927, 20/03/1928, 24/12/1929.
Firman los PP. M. Bada, Jacinto Figueira, Rafael J. Menéndez, Pablo Monzón, Pablo Reginaldo Conrat, Inocencio Fernández Bada, Arturo Ortega, José Rodríguez, Benigno Sánchez, Nicolás Aguínaco, Paulino Álvarez, José López, Narciso Salazar, Celestino José Alonso, Emeterio Fernández, Pedro Nolasco de Medio, Manuel María Sainz, José Gafo, José María Solís, Piquero, Juan María López, Manuel Montoto, Sebastián del Río, Vicente González, Miguel Menéndez, Marino Vea-Murguía, Luciano Escandón, A. Carrión, Eulogio Madariaga, Enrique Alonso, Nicolás Albuerne, Domingo Monedero, Félix Alonso Muñiz y Eliseo Miguel.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
El P. Provincial faculta al P. Rector de Vergara, Fr. Inocencio Fernández Bada.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Carta del P. Provincial Antonio Martínez en Palencia al P. Rector del Colegio de Vergara, 08/08/1895
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre lo dispuesto y tratado en el Consejo.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Ordena al P. Rector examinar al P. Agustín ¿Reguera?/¿Noguera?, como vicario confesor de monjas.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Carta del P. Provincial Antonio Martínez en Oviedo al P. Rector del Colegio de Vergara, 23/03/1904
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Solicita su asistencia al Convento de San Pablo de Palencia para tratar temas del siguiente Capítulo General.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Asuntos personales.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Autorización de presupuesto para reformar la portería de Vergara.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Órdenes sobre el Capítulo General y observancia de Vergara.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Carta del P. Provincial Antonio Martínez en Madrid al P. Rector del Colegio de Vergara, 31/10/1895
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Solicita una copia del Decreto de erección formal de la Comunidad de Vergara. Asuntos personales.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Carta del P. Provincial Antonio Martínez en Madrid al P. Inocencio Fernández en Vergara, 06/05/1894
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre las preguntas formuladas al P. Maestro General de la O.P. acerca de lo dispuesto en el Capítulo Provincial de Caldas.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre el envío a Roma de las consultas de lo tratado en Capítulo.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Ruderico Díez al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1902)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Pedro Salazar al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1894)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Pedro Piquero al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1901)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Manuel Nieto al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1892)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Manuel Montoto al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1901)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Manuel Montoto al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1901)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Juan Menéndez al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1900)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Jesús Pascual al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1894)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España