- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-12-6-39
- Item
- 13 de octubre de 1900
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Manuel Montoto al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1901)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Ruderico Díez al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1902)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Domingo Martínez: 16/08/1886 y 17/02/1888.
Visita del P. Provincial Cayetano García Cienfuegos: 23/08/1889 y 08/08/1891.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 17/04/1893, 16/11/1894, 22/09/1901 y 09/11/1903.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/03/1897, 04/05/1899, 20/08/1908, 18/09/1910 y 07/05/1913.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907, 08/08/1914, 08/08/1915, 28/08/1917.
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Alonso Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927, 24/12/1929, 23/02/1931, 28/11/1932, 02/12/1942, 27/11/1943, 24/09/1944.
Visita del P. Provincial Esteban González Vigil: 16/12/1940.
Visita del P. Provincial Tomás Sánchez Perancho: 10/03/1947, 29/04/1948, 19/05/1950.
Secretario de Visita, Fr. Aureliano Martínez: 11/06/1949.
Visita del P. Provincial Aniceto Fernández: 23/06/1953.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Domingo Martínez: 17/08/1886, 17/02/1888.
Visita del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos: 22/08/1889, 07/08/1891.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 17/04/1893.
Convento de San José de Vergara
Carta del P. Provincial Antonio Martínez en Palencia al P. Rector del Colegio de Vergara, 08/08/1895
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre lo dispuesto y tratado en el Consejo.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Carta del P. Provincial Antonio Martínez en Madrid al P. Inocencio Fernández en Vergara, 06/05/1894
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre las preguntas formuladas al P. Maestro General de la O.P. acerca de lo dispuesto en el Capítulo Provincial de Caldas.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Lo nombra director de la V.O.T. en Vergara.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Manuel Nieto al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1892)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Asignación de Fr. Mamerto Gafo al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1895)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El P. Celestino Alonso firma la confirmación de lectura el 17/12/1895.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Manuel Montoto al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1901)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Ordena al P. Rector examinar al P. Agustín ¿Reguera?/¿Noguera?, como vicario confesor de monjas.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Asuntos personales.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España