Cuentas: balances-resumen de prioratos (1903-1954)
- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-10-4
- Uni.doc. comp.
- 1906 - 1954
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Cuentas: balances-resumen de prioratos (1903-1954)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Cuentas: agua, incendios, luz (1894-1953)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Fr. Juan María López apunta en la contraportada su nombramiento como Director de la Cofradía de la Milicia Angélica por el P. Paulino Álvarez.
López, Juan María, O.P.
Cuaderno de alumnos (1880-1949)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Listas de los alumnos en cada año desde 1880 a 1949; se añade un Apéndice con otros 8 nombres, sin poner año. Se dedica una hoja a cada año.
Convento de San José de Vergara
Correspondencia sobre el patio o corral (1892-1904)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta de D. Fernando Zumarraga a D.ª Ángeles de Uraín sobre la propiedad del Conde de Torre-Díaz, Vergara, 07/04/1892.
-Carta de D.ª Ángeles de Uraín a D. Fernando Zumarraga con su respuesta sobre el patio ó [sic.] corral, Vergara, 07/04/1892.
-Carta del Conde de Torre-Díaz a D. Fernando Zumarraga sobre las condiciones sobre el jardín, Londres, 17/04/1893.
-Carta de D.ª Ángeles de Urain al Conde de Torre-Díaz, Vergara, 25/04/1893.
-Cartas del Conde de Torre-Díaz a D.ª Ángeles de Urain sobre el patio en cuestión, Londres, 25/05/1893 y 16/08/1893.
-Carta de D.ª Ángeles de Urain al Conde de Torre-Díaz sobre la propiedad y patio, Vergara, 22/08/1893.
-Carta del Conde de Torre-Díaz a D.ª Ángeles de Urain, Londres, 20/02/1894.
-Carta de D.ª Ángeles de Urain al Conde de Torre-Díaz, Vergara, 17/03/1894.
-Cartas de D. Andrés Egaña a D.ª Ángeles de Urain, Vergara, 07/10/1904 y 17/10/1904.
-3 cartas personales de D.ª Ángeles de Urain, Vergara, sin fechas.
Zumarraga, Fernando
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la propiedad de finca o derecho de renta que percibe el Real Seminario de Vergara. Contiene:
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 25/06/1943, sobre la renta recibida de D. José Cruz Imaz.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 15/09/1943, por no haber contestado a la anterior del 25/06/1943.
-Copia del oficio enviado por el P. Mariano Antia al Sr. Administrador de Propiedades de la Provincia de Guipúzcoa el 24 de septiembre de 1943 con motivo del expediente de solicitud de D. José Cruz Imaz.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 26/11/1943, con la respuesta al expediente por la solicitud de compra de un trozo de terreno por D. José Cruz Imaz.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 15/12/1943.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 14/02/1944.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 24/02/1944.
-Carta del P. Mariano Antia en Vergara al Sr. Ministro de Hacienda en Madrid, 09/01/1946.
Antía Plazaola, Mariano, O.P. Rector-Prior de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta del Alcalde al P. Rector de Vergara, 02/01/1903. Incluye copia del Oficio que el P. M. G. de la O.P., Fr. José María Larroca dirigió al Ayuntamiento de Vergara con motivo de la exención de pago de externos, Roma, 23/10/1883.
-Cartas del P. Rector Benigno Sánchez al Alcalde de Vergara, 12/01/1903, 21/01/1903 y 02/02/1903.
-Cartas del Sr. Ramón Urmeneta, Alcalde de Vergara al P. Benigno Sánchez, 17/01/1903, 31/01/1903 y 16/02/1903.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta del Arciprestazgo de Vergara a la Sra. D.ª Manuela Martínez AbasCAL, Vergara, 16/06/1925, sobre misa en su casa.
-Concesión del Obispadod e Vitoria para que D.ª Manuela Martínez reciba misa con altar portátil en su casa por enfermedad, Vitoria, 19/06/1928.
-Comunicación del Vicario General del Obispado de Vitoria, D. Justo Antonino de Echeguren y Aldana sobre el envío a Roma de las preces que piden oratorio para los Hermanos Martínez Abascal, Vitoria, 22/12/1929.
-Rescripto de la Santa Congregación de Sacramentos sobre Antonio Martínez Abascal que concede el oratorio por tres años, Roma, 11/01/1930.
-Factura de la Diócesis de Vitoria por ola gestión del rescripto por el Oratorio solicitado por el Sr. Arcipreste a favor de los Hnos. Martínez Abascal, Vitoria, 23/02/1930.
-Carta del Obispo de Vitoria al Sr. Arcipreste para comprobar el local para oratorio de los Martíenz Abascal, Vitoria, 21/02/1930.
-Carta del P. S. Alonso en Salamanca al P. Mariano Antía en Vergara para renovar licencia de oratorio privado, 01/02/1942.
Obispado de Vitoria
Correspondencia del P. Provincial Aniceto Fernández con frailes (1950-1962)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Provincia de España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
El P. Rector copia el informe de D. Eusebio Madariaga sobre los límites y superficies de las propiedades. El original queda en poder del Sr. Conde (José M.ª Unceta Murua). Incluye un folio con las Superficies del Seminario de Vergara, sin firma ni fecha.
Saralegui, Miguel, O.P.
Copia del acuerdo del Ayuntamiento de Vergara sobre el matadero del Real Seminario, 27/03/1906
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento sobre el terreno del matadero.
Arrese y Barrutia, Cristóbal (alcalde)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la cesión del Obispo de Vitoria del edificio del Real Seminario a la O.P., a nombre del P. Procurador General Ramón Martínez Vigil.
Obispado de Vitoria
Conventos: Coruña, Montesclaros, El Olivar (Madrid), Vergara, Villava
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Provincia de España
Convento de San José de Vergara (Guipúzcoa)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Convenios con Compañías eléctricas (1894 - 1906)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Convenio entre el P. Inocencio F. Bada y D. Juan Bengoa, propietario de "La Eléctrica Vergaresa", Vergara, 11/10/1894.
-Autorización del P. Rector a los Srs. Larranaga, Gallástegui y Aramburu, socios de la eléctrica guipuzcoana, para poner dos postes en el tejado del Real Seminario, Vergara, 17/06/1895.
-Autorización del P. Rector a la Sociedad Algodonera de San Antonio de Vergara para poner dos postes en el tejado del Real Seminario, Vergara, 15/03/1906.
Fernández Bada, Inocencio, O.P.
Convenio de cesión de usufructo entre el Ayuntamiento y el Real Seminario de Vergara (1908)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convenio de cesión de un terreno perteneciente al Real Seminario de Vergara.
Garicano Ibarguren, Tiburcio
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Contrato entre el Ayuntamiento y el Real Seminario de Vergara sobre terreno para el matadero (1906)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contrato sobre convenio de arrendamiento del matadero, de usufructo del Real Seminario.
Salazar, Narciso, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Cláusulas del contrato entre dichas entidades.
Beitia y Arriarán, Rufino (alcalde)
Constituciones de la Orden de Predicadores (1927)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Legislación de la Orden de Predicadores. Tip. de "El Santísimo Rosario" de Vergara.
Contiene circular del P. Buenaventura García de Paredes.
Gillet, Martín Estanislao, O.P.
Consejo y Capítulo (1880-1954)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sigue el esquema de catalogación antiguo, en donde el número de libro 1 se corresponde con Consejo y Capítulo.
Convento de San José de Vergara
Congregación intermedia de Corias de 1894
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Escrutinio de retención o amoción (remoción), P. Provincial Antonio Martínez, Vergara, 15/07/1894.
Benito, Domingo, O.P. (prior de Padrón, rector de Corias)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Transcribe el oficio enviado por el Sr. Gobernador Civil de Guipúzcoa el 14/06/1910, en el que se solicita copia de un recibo a los PP. Dominicos de Vergara.
Ayuntamiento de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Consulta sobre la autorización de un espacio para el Congreso de Estudios Vascos. Incluye una invitación al V Congreso de Estudios Vascos en Vergara, del 31 de agosto al 8 de septiembre de 1930.
Patronato Local de Formación Profesional de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Comunicado según órdenes del Obispo de la Diócesis.
Parroquia de San Pedro Apóstol y Arciprestazgo de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre el oficio de la procesión de la fiesta del Santísimo Rosario en Vergara. Incluye la respuesta del Colegio de PP. Dominicos.
Parroquia de San Pedro Apóstol y Arciprestazgo de Vergara
Comunicación de la Alcaldía de Vergara al P. Rector del Seminario, Fr. Narciso Salazar, 09/11/1905
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre tributo a favor del P. Rector de Vergara por objetos destinados al Salón Consistorial.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Comunicación de la Alcaldía de Vergara al P. Rector del Seminario sobre tubería de agua, 11/06/1902
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Comunica sobre la necesidad de levantar la tubería que lleva agua al Real Seminario de Vergara.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la limpieza del caño.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Comunica una serie de aspectos de urgencia en relación al Seminario.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Aprobación de solicitud del Real Seminario de Vergara.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Respuesta de D. Francisco de Bernarda del Arciprestazgo del Partido de Vergara.
Bernarda, Francisco de
Colegio; Profesores (1884-1931)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Colegio; matrículas, becas y alumnos (1883-1933)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Colegio; fotografías (1889-1943)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Cofradía del Cíngulo. Relación de cofrades desde 1885 a 1957
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Luis Alonso Getino: 18/07/1924.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 24/12/1929.
Firman los PP. Eulogio Madariaga, Eliseo Madariaga, Mariano Antía, Julián Fuentes, Vicente D. González, Sebastián del Río, Juan Suárez, Antonio López Couceiro, Juan María López, Pablo José Monzón, Benigno Sánchez y Miguel Saralegui.
En el f. 1 figura la fecha de fundación: 7 de marzo de 1885. El registro de los cofrades llega hasta 21/11/1957.
Convento de San José de Vergara