Factura de reflectores del taller electro-mecánico de Luis Székely, 01/09/1944
- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-10-5-5
- Uni. doc. simple
- 1 de septiembre de 1944
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Luis Székely (Taller electro-mecánico)
Factura de reflectores del taller electro-mecánico de Luis Székely, 01/09/1944
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Luis Székely (Taller electro-mecánico)
Factura de la Viuda de J. Estarde a nombre del P. Manés Luis Gómara, 02/09/1944
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Chapa de hierro perforada.
Viuda de J. Estrade (Telas Metálicas- Chapas Perforadas)
Factura de la Viuda de J. Estarde a nombre de los PP. Dominicos de Vergara (1946)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Viuda de J. Estrade (Telas Metálicas- Chapas Perforadas)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Se ha de proceder al nombramiento de un Vicario para las monjas dominicas del monasterio de la Encarnación de Bilbao, y presenta al obispo al P. Fr. Juan Garitano Otaduy, de la comunidad de dominicos de Bilbao. Suplica que extienda el correspondiente nombramiento.
Cascón Pérez, Segismundo, O.P.
Documentos sobre las Bodas de Oro del Colegio de PP. Dominicos de Vergara (1930-1931)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Recorte de prensa para comunicar a todos los ex-alumnos de las Bodas de Oro, Vergara, noviembre de 1930.
-Programa de las Bodas de Oro.
-Circular de la Comisión de exalumnos del Colegio para recaudar fondos para las Bodas de Oro, noviembre de 1930.
-Menú del banquete del día 14 de diciembre de 1930 en el Hotel Indarreta con catorce firmas dedicadas al P. Miguel.
-Relación de Gastos e Ingresos con motivo de las Bodas de Oro del Colegio de Vergara, 07/07/1931.
-Carta del violoncellista D. Pablo Elola en Bilbao al P. Rector del Colegio de Vergara, 08/08/1931 sobre la compra de un violoncello.
Convento de San José de Vergara
Documentos Personales (1914-1951)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Orden alfabético. 1914-1951:
-García Guerra, Alfredo, cert. de bautismo, Moreda, 11/01/1951. Documento 1.
-García Gutiérrez, José María, informe, Corias, 12/01/1914, informe del obispo de León, León, 15/01/1914, informe de buena familia y conducta, Valderas, 19/01/1914, y cert. de estudios y calificaciones, Valderas, 19/01/1914. Documentos 2 al 5.
-García Fernández, Herminio, cert. médico, Ávila, 02/10/1946, cert. de buena conducta, Viaño, 02/10/1946. Documentos 6 y 7.
-García Miranda, José, cert. de bautismo, confirmación y buena conducta, Bustiello de Tineo, 28/09/1941, cert. médico, Tineo, 30/09/1941. Documentos 8 y 9.
-García Puertas, José, cert. de bautismo y de confirmación, Revenga de Campos, 28/08/1927, informe-testimoniales, Corias, 19/02/1928. Documentos 10 al 12.
-García Rodríguez, Jesús Luis (Secundino Martín), cert. de buena conducta, Ponticiella, 09/04/1928, cert. de familia y cert. de bautismo, Ponticiella, 19/04/1928, cert. médico, Tapia de Casariego, 24/05/1928, consentimiento para ingresar a Las Caldas, Illaso, 14/06/1928, cert. de bautismo, Ponticiella, 05/02/1929, informe-testimoniales del obispo de Oviedo, Oviedo, 25/09/1930. Documentos 13 al 19.
-García Rodríguez, José, cert. de bautismo, Limés, 17/06/1929, cert. de confirmación, Limés, 05/07/1929, carta, Ávila, 19/08/1929, informe de buena conducta, Bilbao, 20/08/1929, informe del obispado de Madrid-Alcalá, Madrid, 02/09/1929, informe, Oviedo, 17/09/1929, cert. de buena conducta, Valdediós, 18/09/1929, carta, 19/09/1929, carta con currículum, ¿1929?, dirección en Madrid entre el 01/01/1928 y 06/1929. Documentos 20 al 29.
-García Tascón, Santiago, informe-testimoniales del obispo de León, León, 27/01/1925, solicitud de dispensa, Corias, 02/07/1929, rescripto con dispensa de votos, Roma, 30/07/1929, cert. de buena conducta, de familia y de bautismo, Padrón, 14 al 17/08/1921. Documentos 30 al 34.
-Gómez Gutiérrez, Emilio Ambrosio, cert. de bautismo y confirmación, Camesa, 24/03/1931, cert. de confirmación, Camesa, 29/12/1931, informe-testimoniales del obispo de Burgos, Burgos, 30/01/1932, testamento de renuncia de bienes, Corias, 26/03/1939. Documentos 35 al 38.
-Gómez Gutiérrez, Esteban, informe-testimoniales del obispo de León, León, 05/05/1927, cert. de bautismo, de confirmación, de buena conducta, consentimiento para ingresar a Las Caldas y cert. de estudios, Terradillos de Templarios, Diócesis de León y provincia de Palencia, 15/09/1924 y 30/06/1924. Documentos 39 y 40.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Documentos Personales (1887-1955)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Orden alfabético. 1887-1955:
-Echarte Garayoa, Emilio, cert. de confirmación, Ibiricu, 29/09/1925, cert. de bautismo, Ardanaz, ¿1925?, cert. médico, Egüés, 01/10/1925, informe del obispo de Pamplona, Pamplona, 11/08/1929. Documentos 1 al 4.
-Eguidazu Gongueta, cert. de familia y cert. de bautismo, Elorrio, 04/09/1923, informe del obispo de Vitoria, Vitoria, 10/05/1927. Documentos 5 al 7.
-Eizaguirre, Juan, asignación a Corias, Madrid, 29/07/1952. Documento 8.
-Escala Maenlet, Juan, informe del obispo de Pamplona, Pamplona, 27/04/1948. Documento 9.
-Eslava Ardanaz, Agustín, cert. de bautismo y de confirmación, Idocin, 12/10/1923, e informe del obispo de Pamplona, Pamplona, s.f. Documentos 10 al 12.
-Espinoza, Manuel y Gutiérrez, Constantino, asignación a Corias, Montesclaros, 13/10/1900. Documento 13.
-Espiritusanto, Luis, carte, Las Caldas, s.f. Documento 14.
-Expósito Alonso, Anastasio Julio, cert. de partida de bautismo y de buena conducta, Villaseca, 30/04/1957. Documentos 15 y 16.
-Estébanez Fernández, Pedro, testamento, Corias, 04/10/1946. Documento 17.
-Fanjul Acebal, Alfredo, solicitud de dispensa, 01/12/1890, rescripto, Roma, 05/12/1890. Documento 18.
-Fernández, Agustín, asignación a Corias, Madrid, 01/03/1916, y asignación a Corias, Madrid, 23/11/1918. Documentos 19 y 20.
-Fernández, Celedonio, asignación a Corias, Madrid, 10/10/1939. Documento 21.
-Fernández, Claudio, asignación a Corias, Madrid, 05/01/1920. Documento 22.
-Fernández, Francisco, asignación a Corias, Salamanca, 14/11/1942. Documento 23.
-Fernández, Higinio, asignación a Corias, Oviedo, 04/09/1902, y rescripto de indulto de exclaustración, Roma, 23/05/1927. Documentos 24 y 25.
-Fernández, Jacobo, asignación a Corias, Madrid, 22/09/1955. Documento 26.
-Fernández, José, asignación a Corias, Madrid, 11/09/1955. Documento 27.
-Fernández, Manuel, rescripto, Roma, 14/06/1887, y asignación a Corias, Madrid, 07/11/1901. Documentos 28 y 29.
-Fernández, Maximiliano, asignación a Corias, Madrid, 15/12/1905, asignación a Corias, Madrid, 21/08/1913. Documentos 30 y 31.
-Fernández Rodríguez, Ramón, rescripto, Roma, 27/10/1893. Documento 32.
-Fernández, Salvador, asignación a Corias, Corias, 08/09/1914. Documento 33.
-Fernández, Vicente, asignación a Corias, Madrid, 10/02/1902, cartas, Roma, 15/11/1902; Bilbao, 27/11/1902 y 26/11/1902. Documentos 34 al 37.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Documentos Personales (1880-1953)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Orden alfabético. 1880-1953:
-Iparraguirre, Juan, asignación a Corias, Madrid, 06/12/1953. Documento 1.
-Irisarri Galar, Jesús, informe-testimoniales del obispado de Pamplona, Pamplona, 27/04/1948. Documento 2.
-Irurzun Otermin, Bernardino, cert. de estado civil, Pamplona, 09/11/1925, cert. de bautismo, Eguiarreta, 02/11/1929, cert. de buena conducta, Eguiarreta, 03/11/1929, cert. médico, Villanueva de Araquil, 03/11/1929, informe-testimoniales del obispo de Pamplona, Pamplona, 13/02/1930. Documentos 3 al 7.
-Laburu (¿Laburri?, o ¿Bilbao?), Juan Inocencio, cert. de estado civil, Tetuán, 21/02/1924, cert. de conducta y servicio social, Bilbao, 31/05/1926, cert. de confirmación, Gamiz (Vizcaya), 15/10/1926, cert. de bautismo, Bilbao, 20/02/1907, informe del obispo de Vitoria, Vitoria, 08/02/1927. Documentos 8 al 12.
-Lisnier Pedraz, Ángel Carlos, cert. de bautismo, Salamanca, 04/03/1925, consentimiento del padre para que ingrese a la O.P., 05/03/1925, cert. de confirmación, Salamanca, 21/09/1925, informe, Corias, 17/09/1925. Documentos 13 al 16.
-López, Félix, rescripto, Roma, 07/08/1894. Documento 17.
-López González, Ventura, cert. de bautismo, Ferreras de Abajo, 06/08/1923, informe, Corias, 04/05/1927, cert. de confirmación, Ferreras de Abajo, 27/10/1927. Documentos 18 al 20.
-Lóepz Martínez, José, testamento, Corias, 25/09/1894. Documento 21.
-López Robles, Daniel, cert. de bautismo, Villanueva del Condado, 10/09/1942, cert. de buena conducta, León, 29/09/1942, cert. médico, León, 25/09/1942. Documentos 22 al 24.
-López Viilabrille Fernández, Gervasio, informe de buena conducta, Oviedo, 01/05/1880. Documento 25.
-Lorenzo, Arcadio, asignación a Corias, Barcelona, 14/12/1909. Documento 26.
-Losada, Vicente, rescripto con dispensa de votos, Roma, 28/10/1913. Documento 27.
-Losada, Vicente, rescripto con dispensa de votos, Roma, 19/11/1912. Documento 28.
-Luis Griñón, Juan Francisco, informe-testimoniales del obispo de Coria, Coria, 27/07/1928, asignación a Corias, Salamanca, 17/10/1941, cert. de bautismo, La Alberca, 12/07/1928, y cert. de bautismo y confirmación, La Alberca, 25/08/1923. Documentos 29 al 32.
-Luque Peso, Luis, cert. de bautismo y de confirmación, Granada, 21/12/1926, cert. médico, Granada, 09/09/1927, cartas, Salamanca, 22 y 29/11/1927, informe del arzobispo de Granada, Granada, 07/12/1927, cert. de buena conducta, Granada, 21/12/1926. Documentos 33 al 39.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Documentos Personales (1834-1954)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Orden alfabético. 1834-1954:
-Sacrest, Esteban, rescripto, dispensa, Roma, 15/02/1883. Documento 1.
-Sacristán de la Fuente, Antonino, cert. de bautismo, Matapozuelos, 18/12/1913, informe para testimoniales, Corias, 23/01/1925 [uno al arzobispo de Valladolid y otro para el obispo de Astorga], cert. de confirmación, Matapozuelos, 29/09/1924. Documentos 2 al 5.
-Sagredo Zuloaga, Jesús José, renuncia de bienes, Corias, 25/09/1894. Documento 6.
-Sáiz López, Abilio, cert. de estado civil para reclutamiento militar, Vitoria, 10/01/1919, apuntes manuscritos, cert. de bautismo y de confirmación, Bricia, 16/08/1929, informe del arzobispo de Burgos, Burgos, 07/02/1930, testimoniales, Madrid, 03/03/1930. Documentos 7 al 12.
-Salazar González, Emilio, cert. de bautismo, Villamuriel de Cerrato, 09/01/1930, informe para testimoniales, Corias, 03/02/1930, y respuesta del obispado de Palencia, 08/02/1930. Documentos 13 y 14.
-Sales Torres, Francisco, testamento, Valencia, 20/09/1834, cert. de bautismo, Benimaclet, 11/05/1867. Documentos 15 y 16.
-Salgado, Maximino, rescripto, dispensa de votos simples, Roma, 04/12/1915. Documento 17.
-Salguero, José, asignación a Corias, Salamanca, 29/01/1952. Documento 18.
-Sánchez, Benigno, asignación a Corias, Corias, 08/09/1914. Documento 19.
-Sánchez, Julio, asignación a Corias, Madrid, 14/09/1949. Documento 20.
-Sánchez, Pedro, asignación a Corias, Salamanca, 17/10/1940. Documento 21.
-Sánchez Calvillo, Vicente, informe para testimoniales al obispo de Ciudad Real, Corias, 23/11/1954, aprobación del obispado de Ciudad Real, Ciudad Real, 03/12/1954. Documentos 22 y 23.
-Sánchez Calzada, Esteban, asignación a Corias, Salamanca, 22/07/1950. Documento 24.
-Sánchez Menéndez, Pedro, asignación a Corias, Madrid, 26/08/1951. Documento 25.
-Sanjinés Urquiola, Mariano José Roque, cert. de bautismo, Bilbao, 14/07/1925, cert. de confirmación, Bilbao, 15/07/1925, informe del obispo de Vitoria, Vitoria, 10/10/1925, carta, La Toscana, Italia, 22/03/1926, carta del maestro de novicios al P. Superior. Documentos 26 al 30.
-Sangrador Beneite, Quinidio, cert. de confirmación y de bautismo, Cisneros, 11/01/1924, informe del obispo de León para testimoniales, León, 05/05/1927. Documentos 31 al 33.
-Santamaría Diego, Cándido, cert. de dispensa de votos temporales, Ferreras de Abajo, 20/09/1927. Documento 34.
-Santamaría García, Saturnino, cert. de buena conducta, Villamoñico (Santander), 01/05/1928, cert. médico, Villanueva de la Nía, 10/05/1928, registro civil de nacimiento, Valderredible, 12/05/1928, informe del arzobispo de Burgos, Burgos, 24/04/1933, cert. de bautismo, Villamoñico, 17/04/1928. Documentos 35 al 39.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Documentos dispersos del Convento de San Juan Bautista de Corias
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene datos sobre los primeros momentos de la adaptación de la del la abadía benedictina de Corias para colegio de dominicos misioneros; los efectos de la gripe española del 1918; protección de padres y alumnos durante la Guerra Civil y los problemas de Corias con la fundación de Navelgas.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de Santo Domingo de Bilbao
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Se ha repetido por error el número de documento 136.
Convento de Santo Domingo de Bilbao
Documentos dispersos del convento de San Juan Bautista de Corias (1860 -1966)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
La temática es muy dispar, pero debemos reconocer que algunos documentos son muy interesantes.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Documento de restauración o de erección de la Casa de Bilbao, Roma, Santa Sabina (1951)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Restauración de la Casa de Bilbao por orden del Maestro General de la Orden.
Pilastro, Patricio, O.P.
Dispensa de votos de Fr. Julio Seco, Bilbao, 1927
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Dispensa de votos de Fr. Julio Seco, converso, firman también dos testigos.
Vicaría de las Dominicas de la Encarnación de Bilbao
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Documento 1. Cuenta de cargo y data dada al Rmo. P. M. Antonio Orge, Comisario Apostólico, Madrid, 31/12/1865. 1 pliego manuscrito y firmado por Lorenzo Moreno Montalvo.
-Documento 2. Cuenta con el P. Antonio Orge, Comisario Apostólico, Madrid, 1865. 1 folio manuscrito.
-Documento 3. Cuenta con el P. Antonio Orge, Comisario Apostólico, 13/03/1865. 1 folio manuscrito, firma de Fr. José F. Checa.
-Documento 4. Cuenta con el P. Fernández Checa desde el 13 de marzo de 1865. 2 pliegos manuscritos.
-Documento 5. Recibo de pago de D. Lorenzo Moreno Montalvo, firmado por Sor María Florentina de Soba del Corazón de Jesús, Ocaña, 05/06/1865. 1 cuartilla manuscrita, firmada.
-Documento 6. Carta y Factura de Elorriaga y Martínez, enviadas a Fr. José María Larroca, Bilbao, 12/08/1865. 1 pliego manuscrito. Firma.
-Documento 7. Cuenta de cargo y data dada al Rmo. P. M. Antonio Orge, Comisario Apostólico, Madrid, 31/12/1866. 1 pliego manuscrito y firmado por Lorenzo Moreno Montalvo.
-Documento 8. Cuenta con el P. Antonio Orge, Comisario Apostólico, desde 1º de enero de 1866 hasta fin de junio del mismo año. 1 pliego manuscrito.
-Documento 9. Cuenta de cargo y data dada al Rmo. P. M. Antonio Orge, Comisario Apostólico, Madrid, 30/06/1866. 2 folios cosidos, texto manuscrito y firma de Lorenzo Moreno Montalvo.
-Documento 10. Cuenta de cargo y data dada al Rmo. P. M. Antonio Orge, Comisario Apostólico, Madrid, 30/06/1867. 1 pliego, texto manuscrito y firma de Lorenzo Moreno Montalbo.
-Documento 11. Escrituras de préstamo de la pertenencia del P. Antonio Orge, Madrid, 12/06/1867. 1 pliego manuscrito, firma de D. Lorenzo Moreno Montalvo.
-Documento 12. Escritura de declaración solemne de pertenencias, Madrid, 19/09/1867. 1 pliego manuscrito.
-Documento 13. Cuenta con el P. Antonio Orge, Comisario Apostólico, Madrid, 01/01/1867. 1 pliego manuscrito, firma de Fr. Mariano Cuartero.
-Documento 14. Carta del P. Mariano Cuartero al P. Antonio Orge, Madrid, 07/02/1867, sobre cuentas. 1 folio manuscrito, firma ológrafa.
-Documento 15. Cuenta con el Rmo. P. Orge de 1867 a 1868, y con el P. Vicente Romero desde julio de 1868. 1 pliego manuscrito.
-Documento 16. Cuenta y cargo, Madrid, 18/08/1868. 1 pliego manuscrito, firmas ológrafas de los PP. José F. Checa y Vicente Romero.
-Documento 17. Cuenta con el Rmo. P. Vicente Romero desde el 18 de agosto de 1868, 19/12/1868. 1 pliego manuscrito, firmas de los PP. José F. Checa y Vicente Romero.
-Documento 18. Estado del capital dado por el P. Provincial de Filipinas al P. Antonio Orge al hacerse cargo el P. Vicente Romero del gobierno de la Orden de Predicadores en España, destinado a las necesidades del Colegio de Corias, Madrid, 18/08/1868. 1 folio manuscrito, firmas ológrafas de los PP. José F. Checa.
-Documento 19. Estado del capital del Colegio de Corias al hacerse cargo el P. Vicente Romero, Madrid, 18/08/1868. 1 folio manuscrito, firma ológrafa del P. José F. Checa.
-Documento 20. Cuenta con el Rmo. P. Vicente Romero desde 26 de abril de 1869, Madrid, 14/10/1869. 1 folio manuscrito, firma ológrafa del P. José F. Checa.
-Documento 21. Cuenta general que Fr. José F. Checa rinde al P. Vicente Romero desde el 14 de octubre de 1869 hasta la fecha, Madrid, 20/01/1870. 1 pliego manuscrito, firma del P. José F. Checa.
-Documento 22. Cuenta de Fr. José F. Checa con el P. Vicente Romero desde el 20 de enero de 1870 hasta la fecha, Madrid, 01/06/1870. 1 pliego manuscrito, firma del P. José F. Checa.
-Documento 23. Estado en el que se hallan los intereses de la Comisaría general de la Orden de Predicadores en España en 1º de julio de 1872. 1 cuadernillo cosido, texto manuscrito, con algunas hojas sueltas, firma del P. José María Larroca.
-Documento 24. Cuenta General con el Rmo. desde el día 17 de junio de 1872 hasta 1876, inclusive, Madrid, 31/12/1876. 10 folios cosidos, texto manuscrito, firma ológrafa del P. José F. Checa.
-Documento 25. Copia literal y auténtica de escritura de préstamo, Madrid, 30/08/1861. 1 pliego manuscrito, firma de Fr. Miguel del Val y sello de la Provincia de Filipinas, Manila, 06/09/1904.
-Documento 26. Copia literal de acuerdo del Definitorio del Capítulo Provincial celebrado en Ocaña, 12/05/1906, y carta de Fr. Miguel del Val al P. Provincial de España, Madrid, 09/11/1906. 1 pliego pequeño y un trozo de papel, textos a mano. Firmas ológrafas y sello de la Provincia de Filipinas.
-Documento 27. Resumen de las Cuentas del Colegio de Corias durante el Rectorado del M. R. P. Antonio G. Peláez, comenzado en marzo de 1921, Corias, 05/04/1924. 1 pliego mecanografiado, firmas ológrafas.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Documento 1. Cuenta de cargo y data con el Rmo. P. M. Antonio Orge, Comisario Apostólico, Madrid, 31/12/1859. 1 pliego manuscrito, firma ológrafa de Miguel Plassan y Campillo.
-Documento 2. Recibo a nombre del P. Antonio Orge, firmado por Santos Toga Montalvo, Madrid, 16/10/1860. 1 cuartilla manuscrita, firma ológrafa.
-Documento 3. Cuenta con el Rmo. P. M. Antonio Orge, Comisario Apostólico, y el Procurador General de la Provincia del Santísimo Rosario de Filipinas, Madrid, 31/12/1861. 1 pliego manuscrito, firma ológrafa de Miguel Plassard y Campillo.
-Documento 4. Cuenta de cargo y data con el Rmo. P. M. Antonio Orge, Comisario Apostólico, Madrid, 31/12/1860. 2 pliegos cosidos, texto manuscrito, firma ológrafa de Miguel Plassard y Campillo.
-Documento 5. Razón del dinero impuesto por la Provincia de Filipinas al P. Antonio Orge para atender necesidades del Colegio, 30/08/1861. 1 folio manuscrito.
-Documento 6. Cuenta de cargo y data con el Rmo. P. M. Antonio Orge, Comisario Apostólico, Madrid, 31/12/1861. 2 pliegos cosidos, texto manuscrito, firma ológrafa de Miguel Plassard y Campillo.
-Documento 7. Carta de D. Justo Gallego al párroco de Arévalo, D. José Martín, Tiñosillos, 05/08/1862. 1 papel escrito a mano. Firma ológrafa.
-Documento 8. Cuenta con el Rmo. P. M. Antonio Orge, Comisario Apostólico, 28/09/1862. 1 folio manuscrito, firma ológrafa de Fr. Enrique Bier.
-Documento 9. Factura enviada a Fr. Antonio Orge por D. Fructuoso J. de Balloqui, Bilbao, 18/08/1862. 1 folio manuscrito. Firma y sello.
-Documento 10. Factura enviada a Fr. Antonio Orge por D. Fructuoso J. de Balloqui, Bilbao, 03/10/1862. 1 folio manuscrito. Firma y sello.
-Documento 11. Factura por bacalao de Elorriaga y Martínez, firmada por D. Nicolás Barrueta, Bilbao, 14/11/1864. 1 papel manuscrito. Firma.
-Documento 12. Cuenta con el Rmo. P. Fr. Vicente Romero, 26/04/1869. 1 pliego manuscrito. Firma de Fr. José Fernández Checa.
-Documento 13. Cuenta con el Rmo. P. M. Antonio Orge, Comisario Apostólico, y el Procurador General de la Provincia del Santísimo Rosario de Filipinas, Madrid, 31/12/1862. 1 pliego manuscrito, firma ológrafa de Miguel Plassan y Campillo.
-Documento 14. Cuenta de cargo y data con el Rmo. P. M. Antonio Orge, Comisario Apostólico, Madrid, 31/12/1862. 2 pliegos cosidos, texto manuscrito, firma ológrafa de Miguel Plassard y Campillo.
-Documento 15. Cuenta con el P. Antonio Orge, 27/02/1863. 1 papel manuscrito, firma de Fr. José Fernández Checa.
-Documento 16. Cuenta con el P. Antonio Orge, 03/01/1863. 1 folio manuscrito, firma de Fr. José Fernández Checa.
-Documento 17. Comprobante de entregha de dos ejemplares de la obra Institutiones Theologica en el Gobierno de Barcelona, Barcelona, 05/03/1863. 1 papel impreso y manuscrito, firmado y sellado.
-Documento 18. Cuenta con el P. Antonio Orge, 28/03/1863. 1 cuartilla manuscrita, sin firma ni sello.
-Documento 19. Factura por compra de bacalao enviada a Fr. Antonio Orge por Balloqui y Martínez, Bilbao, 24/04/1863. 1 folio manuscrito. Firma y sello.
-Documento 20. Cuenta con el P. Antonio Orge, 25/05/1863. 1 papel manuscrito, sin firma ni sello.
-Documento 21. Cuenta con el P. Antonio Orge, 04/07/1863. 1 papel manuscrito, sin firma ni sello.
-Documento 22. Carta enviada a Fr. Antonio Orge por Balloqui y Martínez, Bilbao, 10/07/1863. 1 folio manuscrito. Firma. Le pregunta si quiere comprar pescado.
-Documento 23. Recibo de Sor Josefa de la Encarnación, Priora del Convento de Santa Catalina de Sena de Alcalá de Henares, del dinero dado por D. Miguel Plasard y Campillo de orden del P. Antonio Orge, Alcalá de Henares, 13/07/1863. 1 cuartilla manuscrita, firmada.
-Documento 24. Recibo de Sor Josefa de la Encarnación, Priora del Convento de Santa Catalina de Sena de Alcalá de Henares, del dinero dado por D. Miguel Plasard y Campillo de orden del P. Antonio Orge, Alcalá de Henares, 13/07/1863. 1 cuartilla manuscrita, firmada.
-Documento 25. Factura de Hijos de Pedraja, firmada por D. José V. del Collado, Santander, 01/08/1869. 1 cuartilla manuscrita. Firma.
-Documento 26. Cuenta con el P. Antonio Orge, 19/09/1863. 1 cuartilla manuscrita, firmada por Fr. José F. Checa.
-Documento 27. Cuenta con el P. Antonio Orge, Ocaña, 12/07/1863. 1 folio manuscrito, firmado por Fr. Mariano Cuartero.
-Documento 28. Recibo de Sor María Florentina de Soba, Priora del Convento de Santa Catalina de Sena de la Villa de Ocaña, del dinero dado por D. Miguel Plasard y Campillo de orden del P. Antonio Orge, Alcalá de Henares, 13/12/1863. 1 cuartilla manuscrita, firmada.
-Documento 29. Recibo de Sor Josefa de la Encarnación, Priora del Convento de Santa Catalina de Sena de Alcalá de Henares, del dinero dado por D. Miguel Plasard y Campillo de orden del P. Antonio Orge, Alcalá de Henares, 10/12/1863. 1 cuartilla manuscrita, firmada.
-Documento 30. Escritura de préstamo con interés e hipoteca, Madrid, 11/04/1863. 2 pliegos manuscritos, es copia sin firmas.
-Documento 31. Escritura de préstamo con interés e hipoteca voluntaria pactada entre Martín Belda García y Miguel Plassard Campillo, Madrid, 02/09/1863. 2 pliegos cosidos manuscritos, es copia sin firmas.
-Documento 32. Cuenta de cargo y data con el Rmo. P. M. Antonio Orge, Comisario Apostólico, y el Procurador General de la Provincia del Santísimo Rosario de Filipinas, Fr. José Fernández Checa, Madrid, 31/12/1863. 1 pliego cosido, texto manuscrito, firma ológrafa de Miguel Plassard y Campillo.
-Documento 33. Cuenta de cargo y data con el Rmo. P. M. Antonio Orge, Comisario Apostólico, Madrid, 31/12/1863. 2 pliegos cosidos manuscritos, firma de Miguel Plassard Campillo.
-Documento 34. Carta de Balloqui y Martínez al P. José María Larroca, Bilbao, 09/01/1864. sobre venta de pescado. 1 pliego manuscrito, firmado.
-Documento 35. Carta de Balloqui y Martínez al P. José María Larroca, Bilbao, 20/01/1864. 1 pliego manuscrito, firmado.
-Documento 36. Factura enviada a Fr. José María Larroca por Balloqui y Martínez, Bilbao, 20/01/1864. 1 folio manuscrito.
-Documento 37. Carta de Balloqui y Martínez al P. José María Larroca, Bilbao, 20/01/1864. 1 pliego manuscrito, firmado.
-Documento 38. Recibos por varias acciones firmados por Fr. Antonio Orge y Fr. José Fernández Checa, Madrid, 29/02/1868, 10/03/1864 y 02/04/1868. 1 pliego pequeño y 2 cuartillas manuscritas y firmadas.
-Documento 39. Carta de Balloqui y Martínez al P. Antonio Orge, Bilbao, 20/06/1864. 1 folio manuscrito, firmado.
-Documento 40. Cuentas con el P. Antonio Orge y el P. José F. Checa. 2 folios manuscritos.
-Documento 41. Factura por bacalao de Elorriaga y Martínez, firmada por D. Ramón Suárez, Bilbao, 13/07/1864. 1 papel impreso y manuscrito. Firmas.
-Documento 42. Carta y Factura por bacalao de Elorriaga y Martínez, enviadas a Fr. José María Larroca, Bilbao, 13/07/1864. 1 pliego manuscrito. Firma.
-Documento 43. Cuenta de cargo y data que la testamentaria de D. Miguel Plassard da al Rmo. P. M. Antonio Orge, Comisario Apostólico, Madrid, 30/09/1864. 1 pliego manuscrito y firmado.
-Documento 44. Carta y Factura por bacalao de Elorriaga y Martínez, enviadas a Fr. José María Larroca, Bilbao, 14/11/1864. 1 pliego manuscrito. Firma.
-Documento 45. Cuenta de cargo y data dada al Rmo. P. M. Antonio Orge, Comisario Apostólico, Madrid, 31/12/1864. 1 pliego manuscrito y firmado por Lorenzo Moreno Montalvo.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Convento de Santo Domingo de Bilbao (antiguo Encarnación)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de Santo Domingo de Bilbao
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
El P. Fr. Carlos Aníbal-Álvarez y García de Baeza, con delegación del P. Provincial [Fr. Aniceto Fernández] ha pedido licencia para que en el palacio del marqués de Olaso, en San Salvador del Valle se pueda establecer una casa filial del convento de Bilbao, como centro de formación religiosa. El obispo concede la licencia. Firmas originales del obispo y de canciller-secretario. Sello del obispado
Aníbal-Álvarez y García de Baeza, Carlos, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre el traslado de los restos de Valentín de Berriochoa.
Diputación Provincial de Vizcaya
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la autorización para nombrar Comisión de Catedráticos para exámenes en el Colegio de Vergara.
Instituto Provincial de 1.ª clase de Bilbao
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Informa de lo que le ha dicho el Sr. Rector de la Universidad Literaria de Valladolid sobre la comisión de catedráticos. Nombramiento de la Comisión de Catedráticos para formar Tribunales de exámenes ordinarios.
Instituto Provincial de 1.ª clase de Bilbao
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Incluye:
Federación Vasca de Estudiantes
Cartas al P. General y Curia General (mayo a junio de 1892)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Son fotocopias de cartas enviadas al P. Maestro General y Curia General
Bada, Manuel, O.P.
Cartas al P. General y Curia General (enero a mayo de 1893)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Son fotocopias de cartas enviadas al P. Maestro General y Curia General
Valle, Celestino, O.P.
Carta particular enviada desde Bilbao al P. Paulino Álvarez en Vergara, 26/02/1897
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Agradece por la contestación del P. Paulino Álvarez y continúa con asuntos personales.
Anónimo
Carta particular enviada desde Bilbao al P. Paulino Álvarez en Vergara, 25/03/1897
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre su situación personal.
Anónimo
Carta particular enviada desde Bilbao al P. Paulino Álvarez en Vergara, 17/02/1897
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Expone su situación personal y problemas.
Anónimo
Carta particular enviada desde Bilbao al P. Paulino Álvarez en Vergara, 11/03/1897
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre su situación personal.
Anónimo
Carta del Sr. Pito Timpanaro y Sra. Vicenta Roncero al P. Aniceto Fernández, Bilbao, 04/03/1950
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Liquidará todo lo que debe. Espera que el P. Garrastachu le explique todo. Cuartilla del Secretariado Berrio-Ochoa.
Timpanaro, Pito
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Transcribe la comunicación del Sr. Rector de la Unviersidad de Valladolid el 09/11/1907 con lo expuesto por el Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes sobre la instancia en la que el P. Provincial solicita el traslado de los expedientes de los alumnos del Colegio de Vergara al Instituto de Vizcaya.
Instituto Provincial de 1.ª clase de Bilbao
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la Comisión de Catedráticos que saldrá de Bilbao el 15 de junio de 1886 hacia Vergara.
Instituto Provincial de 1.ª clase de Bilbao
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Respuesta del P. Provincial, Fr. Aniceto Fernández a la carta que el Sr. obispos de Bilbao, D. Pablo Gúrpide escribió al Postulador de la Orden de Predicadores, Fr. T. M. Piccari, el 23/11/1958. Madrid, 07/03/1959. .
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Carta de la Secretaría del Instituto Vizcaíno al R. P. Miguel Saralegui en Vergara, 15/04/1886
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la documentación y trámites de matrículas, profesores y alumnos del Colegio de Vergara.
Instituto Vizcaíno
Carta de la Secretaría del Instituto Vizcaíno al R. P. Miguel Saralegui en Vergara, 12/03/1886
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Solicita las matrículas, listas de profesores y alumnos del Colegio de Vergara.
Instituto Vizcaíno
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la intención de fundar en Llodio (Álava) una manda piadosa en honor de la fiesta del Santísimo Rosario.
Galíndez y Arteta, Ramón (Ingeniero)
Carta de D. José María Sagardui en Bilbao al P. Miguel Saralegui en Vergara, 20/08/1887
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Remite instancia de solicitud de admisión, partida bautismal y certificación facultativa de su hijo en el Instituto de 2.ª Enseñanza de Vergara.
Sagardui, José María
Bloqueo de la Cuenta Corriente del P. Rector del Real Seminario por el Banco de Bilbao, 05/11/1940
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Envían el detalle de las operaciones efectuadas para fijar el importe de desbloqueo de la cuenta.
Banco de Bilbao