- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-a-3-10
- Item
- enero de 1941 - enero de 1947
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Cuervo: 31/10/1942. 27/11/1943, 22/11/1944, 27/11/1945.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Cuervo: 31/10/1942. 27/11/1943, 22/11/1944, 27/11/1945.
Convento de San José de Vergara
Libro de Sacristía - Misas (1880-1897)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Domingo Martínez: 16/08/1886.
Visita del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos: 22/08/1889, 07/08/1891
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 17/04/1893, 16/11/1894.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/05/1897, 04/05/1899
Convento de San José de Vergara
Libro de Sacristía - Misas (1897-1908)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Libro de misas para uso del P. Sacristán en el Colegio de PP. Dominicos de Vergara, Libro Segundo.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 04/05/1899, 20/08/1908.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 22/¿09?/1901, 07/11/1903.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 10/09/1905, 12/09/1907
Convento de San José de Vergara
Libro de cuentas de la Asociación del Rosario Perpetuo del Centro de Vergara (1904-1951)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Nota de autorización en la guarda anterior, firma el P. Aureliano Martínez (11/06/1949).
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sigue el esquema de catalogación antiguo, en donde el número de libro 6 se corresponde con Otros Libros.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Aprobación de solicitud del Real Seminario de Vergara.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Agradecimiento de la Junta de Beneficencia de Vergara al Real Seminario, 03/04/1891
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
D. Pedro Unamuno agradece por la donación en beneficio de los pobres.
Junta de Beneficencia de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la limpieza del caño.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Comunicación de la Alcaldía de Vergara al P. Rector del Seminario, Fr. Narciso Salazar, 09/11/1905
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre tributo a favor del P. Rector de Vergara por objetos destinados al Salón Consistorial.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Agradecimiento del alcalde de Vergara a los PP. Dominicos del Seminario de Vergara, 27/11/1934
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Agradece por facilidades prestadas con ocasión de la visita del Orfeón Donostiarra a Vergara.
Ayuntamiento de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El Sr. Gobernador ofrece casa-palacio de "Echeaundi" a los PP. Dominicos. Éstos rechazan la oferta.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El alcalde informa de su petición al Maestro General de la Orden en Roma y adjunta una copia (incluida). También contiene dos borradores de la respuesta del P. Rector de Vergara, Fr. Cándido Miranda, al alcalde.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Asuntos entre el Colegio de PP. Dominicos de Vergara y el Orfeón Vergarés (1949-1962)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Documento de cesión de un salón del Real Seminario al Orfeón Vergarés, firmado por el P. Rector Cándido Miranda y el Presidente Antonio Peña, 26/09/1949.
-Carta ológrafa del P. José Larrinaga al Presidente del Orfeón sobre la necesidad de recuperar el local cedido, 11/04/1955.
-Carta del Presidente del Orfeón Vergarés al P. Rector José Larrinaga con la respuesta sobre la urgencia de entregar los locales cedidos, 28/04/1955. En el reverso está la respuesta del P. Larrinaga del 29/04/1955.
-Invitación del alcalde de Vergara, D. Luis Lascurain Ugalde, al Rector de PP. Dominicos para asistir al concierto del Orfeón Vergarés y la Orquesta Sinfónica de Bilbao, 09/06/1962.
Miranda Cachero, Cándido, O.P.
Documentación sobre Asociaciones religiosas en el Arciprestazgo de Vergara (1902)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta de la Alcaldía de Vergara al P. Rector del Real Seminario de Dominicos, Vergara, 14/04/1902, dice que adjunta circular del Gobernador Civil de Guipúzcoa (incluida).
-Copia de la Circular del Gobernador Civil solicitando datos de Asociaciones religiosas en el término municipal, San Sebastián, 05/04/1902.
-Carta del Arciprestazgo de Vergara al P. Rector del Seminario, Vergara, 15/04/1902.
-Transcripción de lo expresado por el Sr. Gobernador Civil de Guipúzcoa enviado por el alcalde de Vergara al P. Rector del Seminario de Religiosos Dominicos, Vergara, 05/05/1902.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Certifica que los profesores del Real Seminario hacen vida común conforme a las leyes de su instituto.
Larroca Estala, José María, O.P.
Carta del P. Provincial José Domingo Martínez en Palencia al P. Rector de Vergara, 24/11/1886
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre recoger y reclamar aquellos objetos muebles que hayan pertenecido a los conventos y casas de la Provincia de España que no hayan sido enajenados.
Martínez, José Domingo, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Artículos dados por el P. Provincial, ejecutados el 06/01/1890, firmado por el P. Miguel Saralegui.
García Cienfuegos, Cayetano, O.P., Provincial Prov. España
Carta del P. Provincial Antonio Martínez en Madrid al P. Rector del Colegio de Vergara, 31/10/1895
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Solicita una copia del Decreto de erección formal de la Comunidad de Vergara. Asuntos personales.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Relaciones con otras Casas y el P. Provincial, Culto y Asociaciones (1932-1966)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Comunica la certificación de los PP. de Consejo de La Felguera, en ausencia del Superior, sobre la buena conducta de Fr. Miguel Gómez.
Piquero González, Pedro María, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Responde a su cara del 06/11/1946. Acusa recibo del pago del primer plazo del órgano.
González de Amezúa y Noriega, Ramón
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Responde a su cara del 16/10/1947. Sobre la insistencia de los PP. Dominicos para tener listo el órgano de Vergara.
González de Amezúa y Noriega, Ramón
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Responde a su cara del 07/05/1948. Sobre las noticias de la marcha de los trabajos relativos al órgano para Vergara.
González de Amezúa y Noriega, Ramón
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Responde a la suya del 16/11/1948 sobre el precio definitivo del órgano para la iglesia de los PP. Dominicos de Vergara.
Rodríguez Monasterio, Leonardo, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Confirma la visita del Gerente de Organería Española S.A., D. Rafael Puignau para resolver el asunto del pago según la modificación del contrato del órgano de la iglesia de PP. Dominicos en Vergara. Incluye borrador de carta de respuesta del P. Cándido Miranda, sin firma ni fecha.
Organería Española, S.A.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Reconoce los términos en los que se firmó la modificación del contrato de 1946 en 1948 por la compra de un órgano para la iglesia de PP. Dominicos de Vergara.
Miranda Cachero, Cándido, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Responde a la carta del 12/11/1949 sobre el contrato del órgano y la forma de pago para solucionar el asunto.
González de Amezúa y Noriega, Ramón
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Borrador de la respuesta a la carta del 15/11/1949 sobre los términos del contrato del órgano encargado para la iglesia de PP. Dominicos de Vergara.
Miranda Cachero, Cándido, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Borrador de la respuesta a la factura por timbres y honorarios del concierto de inauguración del órgano por su director.
Miranda Cachero, Cándido, O.P.
Calificaciones obtenidas por los alumnos del Real Seminario en los exámenes de junio de 1883
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Resultados de los alumnos matriculados en las asignaturas de Física y Química, Historia Universal, Agricultura, Geografía, Inglés, Historia Natural, Francés, Fisiología e Higiene, Retórica y Poética, Historia de España, Latín y Castellano, Economía política y Legislación mercantil, Psicología Lógica, Prácticas de Contabilidad, Geometría, Aritmética mercantil, y otras dos cuyos títulos no se conservan.
Convento de San José de Vergara
Asignación del P. Pedro Bueno al Convento de Vergara por el P. Provincial Luis Getino (1922)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
González Alonso Getino, Luis, O.P.
Asignación del P. Mariano Antía al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban G. Vigil (1942)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
González Vigil, Esteban, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Cuervo López, José, O.P. Provincial de España y de la Prov. de Argentina
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Asignación de Fr. Fidel Pérez al Convento de Vergara por el P. Provincial Tomás S. Perancho (1948)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Carta del Ayuntamiento de Carrión de los Condes a Fr. José García Merino en Vergara, 10/06/1910
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Le transmite a Fr. José García Merino el comunicado de la Comisión Mixta de Reclutamiento de Palencia del 8 de junio de 1910.
Ayuntamiento de Carrión de los Condes
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre otras cartas, asuntos con el Obispo de Oviedo y dispensas de exámenes.
Larroca Estala, José María, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la capilla del Real Seminario de Vergara y el destino de algunos frailes.
Larroca Estala, José María, O.P.