- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-19-4-2
- Item
- 14 de mayo de 1880
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Duplicado del documento relacionado.
Ministerio de Fomento
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Duplicado del documento relacionado.
Ministerio de Fomento
Acta de elección de Prior del Convento de San José de Vergara a favor del P. Cándido Miranda (1948)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Acta de elección del P. Cándido Miranda.
Rodríguez Monasterio, Leonardo, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
No sigue la catalogación antigua, de carácter temático. Se añade este legajo con el número correspondiente según el anterior.
Convento de San José de Vergara
Relación nominal de exalumnos del Real Seminario de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Lista de exalumos de Elorrio, Arrieta, Zumárraga, Orio, Lequeitio, Eibar, Berriz, Mundaca, Plasencia, Pamplona, Oñate, Asturias, Azcoitia y Elgoibar. Incluye una nota manuscrita de Fr. José María Fernández enviada al P. Federico García Tramún.
Convento de San José de Vergara
Carta al P. Miguel Saralegui en Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Asuntos personales.
Anónimo
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la cesión del Obispo de Vitoria del edificio del Real Seminario a la O.P., a nombre del P. Procurador General Ramón Martínez Vigil.
Obispado de Vitoria
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Solicitud del P. Pablo Monzón en Vergara al Obispado de Vitoria, 15/11/1900
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada al Obispado de Vitoria.
Obispado de Vitoria
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Respuesta del cura-arcipreste de la Parroquia de San Pedro de Vergara.
Parroquia de San Pedro Apóstol y Arciprestazgo de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Respuesta de D. Francisco de Bernarda del Arciprestazgo del Partido de Vergara.
Bernarda, Francisco de
Solicitud del P. Benigno Sánchez en Vergara al Obispado de Vitoria, 12/05/1903
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada al Obispado de Vitoria.
Obispado de Vitoria
Apuntes de cuentas de obras y trabajos para la capilla de los PP. Dominicos de Vergara (1944)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Recibos por trabajos a nombre de D. Francisco Lascuraín, D.ª Pascuala Echebarría y D.ª Dolores Galdós. Incluye relación de personas que contribuyeron a la capilla con sus limosnas.
Convento de San José de Vergara
Solicitud del P. Miguel Saralegui al Obispado de Vitoria, 20/04/1888
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada al Obispo de Vitoria por el P. Rector del Real Seminario de Vergara, y la respuesta.
Saralegui, Miguel, O.P.
Solicitud del P. Inocencio Fernández Bada al Obispado de Vitoria, 08/04/1894
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada al Obispo de Vitoria por el P. Rector del Real Seminario de Vergara, y la respuesta.
Obispado de Vitoria
Solicitud del P. Rector Benigno Sánchez al Obispado de Vitoria, 09/04/1902
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada al Obispo de Vitoria por el P. Rector del Real Seminario de Vergara, y la respuesta.
Obispado de Vitoria
Apuntes en borrador sobre la Cofradía del Rosario en Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Notas sobre la Cofradía del Rosario para la Asamblea de Directores y Junta Nacional.
Convento de San José de Vergara
Licencia para la erección canónica del Via Crucis en la Capilla del Real Seminario de Vergara (1895)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Licencia del Obispado de Vitoria, Vitoria, 23/01/1895.
-Autorización del P. Rector de Vergara al P. Franciscano Juan Luis de Arrue, 28/01/1895.
Obispado de Vitoria
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta del Alcalde al P. Rector de Vergara, 02/01/1903. Incluye copia del Oficio que el P. M. G. de la O.P., Fr. José María Larroca dirigió al Ayuntamiento de Vergara con motivo de la exención de pago de externos, Roma, 23/10/1883.
-Cartas del P. Rector Benigno Sánchez al Alcalde de Vergara, 12/01/1903, 21/01/1903 y 02/02/1903.
-Cartas del Sr. Ramón Urmeneta, Alcalde de Vergara al P. Benigno Sánchez, 17/01/1903, 31/01/1903 y 16/02/1903.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Carta de D. Jesús Z. al R. P. Rector del Real Seminario de Vergara, 21/09/1909
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la potabilidad del agua y las filtraciones en el Colegio. Dice que adjunta el certificado que exige el Real Decreto sobre inspección de la Enseñanza no oficial.
Anónimo
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El Alcalde de Vergara pasa al P. Rector la comunicación sobre trámites con el Instituto Local de segunda Enseñanza.
Instituto Local de 2.ª Enseñanza de Oñate
Supresión de al escuela de párvulos en el Colegio de PP. Dominicos de Vergara, 09/10/1952
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Comunicación de la Comisión Municipal Permanente sobre la petición del P. Rector.
Ayuntamiento de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Colegio; fotografías (1889-1943)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía del Curso de 1917-1918, División primera del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
A la izquierda, el P. Antonio Carrión; en el centro, el P. Marino Vea-Murguía; y a la derecha, el P. Miguel Menéndez ("Miguelín").
Convento de San José de Vergara
Fotografía de Grupo del Colegio de PP. Dominicos de Vergara (1921)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fototipias de algunas vistas del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Vista de Vergara tomada desde el alto de la Soledad.
-Fachada del Real Seminario-Colegio de PP. Dominicos de Vergara.
-Comedor de los Colegiales.
-Enfermería del Colegio.
-Gabinete de Historia Natural.
-Una de las galerías interiores.
-Salón de columnas (recreo interno).
-Frontón y recreo de la 1.ª división.
Convento de San José de Vergara
Fotografía de Grupo del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía de Grupo del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Carta del P. Rector del Real Seminario de Vergara a D.ª Ángela Cenitagoya, 12/03/1918
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Autorización para exponer muestrario de productos en el Real Seminario de Vergara.
Aguínaco, Nicolás, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Balance de cuentas. Firmado también por los PP. Eulogio Madariaga, Vicente D. González, Manuel F. Bada, José D. Gafo y Antonio Carrión.
Vea-Murguía, Marino, O.P.
Convenios con Compañías eléctricas (1894 - 1906)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Convenio entre el P. Inocencio F. Bada y D. Juan Bengoa, propietario de "La Eléctrica Vergaresa", Vergara, 11/10/1894.
-Autorización del P. Rector a los Srs. Larranaga, Gallástegui y Aramburu, socios de la eléctrica guipuzcoana, para poner dos postes en el tejado del Real Seminario, Vergara, 17/06/1895.
-Autorización del P. Rector a la Sociedad Algodonera de San Antonio de Vergara para poner dos postes en el tejado del Real Seminario, Vergara, 15/03/1906.
Fernández Bada, Inocencio, O.P.
Cuentas: balances-resumen de prioratos (1903-1954)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Resumen del Balance durante el Rectorado del M. R. P. Miguel Menéndez (1929-1932)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Balance resumido en un folio corto.
Menéndez, Miguel, O.P.
Resumen del Balance durante el Rectorado del M. R. P. Mariano Antía (1935-1938)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Balance resumido en un folio. Firman también los PP. Leonardo Rodríguez, Jesús ¿Jacinto? Alonso y Manuel Bada. Una firma sin identificar.
Antía Plazaola, Mariano, O.P. Rector-Prior de Vergara
Factura de Nazario Aquizu a nombre de los PP. Dominicos de Vergara, 23/12/1945
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Factura por material y obras entre el 12 de agosto y el 15 de septiembre de 1945.
Nazario Aquizu (Taller Mecánico)
Factura de María Irueta a nombre de los PP. Dominicos de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Factura por 12 metros de lana.
María Irueta (Confecciones de Tejidos Algodón)
Factura de Lorenzo Juaristi a nombre del Convento de los PP. Dominicos de Vergara, 31/12/1946
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Incluye un desglose de las trabajo de las chapas.
Lorenzo Juaristi (Hojalatería y Cristalería)
Presupuesto de D. Juan Azcoaga en Mondragón para el Colegio de PP. Dominicos de Vergara, 31/12/1946
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Presupuesto de la renovación de pintura del interior de la iglesia.
Juan Azcoaga (Pinturas y Decoración - Droguería General - Perfumería)
Factura de José Luis Bereciartúa a nombre de los PP. Dominicos de Vergara, 31/12/1947
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Viajes entre Durango y Vergara.
José Luis Bereciartúa (Transportes)
Documentos Personales (1880-1969)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sigue la catalogación antigua de carácter temático, en donde el número de legajo 12 se corresponde con Personales: Asignaciones, dispensas, asuntos militares, etc.
Convento de San José de Vergara