Privilegios y gracias de la Santa Sede
- ES 37274.AHDOPE B-B-b-1-6
- Uni.doc. comp.
- 1887 - 1969
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Provincia de España
Privilegios y gracias de la Santa Sede
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Provincia de España
Priores y Subpriores (1892-1965)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
Convento de San Esteban de Salamanca
Primera planta del Convento de Santo Domingo de Bilbao
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Plano con la primera planta del Convento de Bilbao.
Convento de Santo Domingo de Bilbao
Primera casa-residencia de Dominicos. Restauración de la comunidad (1890-1898)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Escritura de venta a retro de tres fincas urbanas: casas de la Calle San Quirce, números 2 y 4 y huerta, Valladolid, 29/11/1890, ante D. Cástor Simón Toranzo, notario. Vendedor: Salvador de Lara Marroquín; comprador: Doña Maximina López González. Copia auténtica en 5 pliegos (10 ff.). Se añaden cuartillas y notas de pagos, y 1 pliego, que certifica haberse consumado la venta, Valladolid, 04/06/1892. Cuadernillo cosido, con tapas de papel. Documento 1.
-Escritura de contrato privado entre D. Manuel Llamazares y Leiva y D. Pedro Ajo Veluzco, hijo de doña Maximina López González, por la que este vende a D. Manuel tres fincas (incluida la huerta) de la calle San Quirce, números 2 y 4. Se pagará en el plazo de 20 días. Valladolid, 15/08/1892. 1 pliego. Documento 2.
-Escritura de poder cumplido, amplio, general y tan bastante como por derecho se requiera, que da el R. P. Fr. José Ronzano Camañes, Presidente de la comunidad de Jerez, a don Manuel Llamazares de Leiva, Jerez de la Frontera, 12/09/1892, ante D. Joaquín María de la Barrera y Gamboa, notario. Original. 1 pliego (2 ff.). Documento 3.
-Escritura de Préstamo otorgada por D. Manuel Llamazares, como apoderado de fray José Ronzano y Camañes, a favor de doña Isidora Fernández Cerezo, Valladolid, 15/09/1892, ante D. Bonifacio Oviedo, notario. Doña Isidora da en préstamo a D. Manuel Llamazares 30.000 pts. Escritura en 4 pliego (8 ff.), sin paginar. Cuadernillo cosido, con tapa propia del notario. Documento 4.
-Lote de documentos relativos a los gastos sobre las casas de San Quirce: notaría, impuestos, intereses, etc. entre 15/09/1892 y 09/10/1893. Numerados del 1 al 13. Documento 5.
-Declaración de D. Manuel Llamazares al Distrito Municipal de Valladolid, para la base de contribución de las casas de la Calle San Quirce, Valladolid, 31/01/1893. 3 pliegos, impresos y rellenados a mano. Documento 6.
-Folio de contabilidad de D. Manuel Llamazares, con cargo y data (es un borrador para el P. Provincial o P. José Ronzano), sin data ni firma (letra de D. Manuel). 1 folio. Documento 7.
-Escritura de carta de pago otorgada por Doña Isidora Fernández a favor de Don Manuel Llamazares y Leiva, Valladolid, 21/02/1894, ante Don Bonifacio Oviedo, notario. Don Manuel Llamazares devuelve las 30.000 pts. del préstamo dado por doña Isidora. 3 pliegos (6 ff.), cuadernillo cosido. Tapa propia de la notaría. Copia auténtica. Documento 8.
-“Planos de las cocheras del Rey”, Valladolid. Son los planos que ocupan las casas y huerta de la Calle de San Quirce, números 2-4 y huerta, Valladolid, 21/06/1893. Firma: Rivero. Un único plano, en papel vegetal, protegido por un pliego de papel, que lleva el título dicho. Se conserva muy bien. Documento 9.
-Arrendamiento de las casas de la Calle San Quirce, 20/04/1896 al 01/09/1896. Dos contratos del Presidente de los PP. Dominicos, Fr. Emeterio Fernández, con el Sr. Francisco Domínguez; son contratos privados y en el de abril firma también D. Manuel Llamazares. El de septiembre es contrato en papel oficial, impreso; representa a los dominicos el P. Procurador, y el arrendamiento es por tres años. 1 pliego y 1 folio. Documento 10.
-Gastos, recibís y obras en la primera residencia de la calle S. Quirce e iglesia. Contiene:
-Sobre con los recibos y pagos de la cal gastada entre 21/08/1893 y 27/10/1893. Firma el P. Justo Fernández Palacios. Son 8 apuntes. Documento 11.
-Notas de entrega del yeso gastado, en San Pablo, de la fábrica “La Blanca” del 31/08/1893 al 26/09/1893. Son 12 notas. Documento 12.
-Facturas de libros, imprenta y escritorio 19/09 al 17/11/1893. Algunos enviados a Vergara. Son 6 facturas. Documento 13.
-Recibos de la Casa de Beneficencia dirigidos a D. Manuel Llamazares y al P. Justo Fernández, 31/08 al 31/10/1893, se ocupaba a un acogido en la iglesia de San Pablo. Son 3 recibos. Documento 14.
-Dos resguardos de doña Isidora Fernández que firma haber recibido de D. Manuel Llamazares, apoderado del P. Ronzano, las cantidades de 75 y 450 pts. Valladolid, 15/09/1893, por razón del capital de 30.000 pts. que le tiene prestado, por escritura del 15/09/1892. Son dos resguardos. Documento 15.
-Facturas de ropa de cama, alimentos y menaje de cocina 12/08 al 11/11/1893 (dos sin fecha). Son 8 facturas. Documento 16.
-Facturas y resguardos: gasto de cera, compra de 6 candeleros, pago al organista Feliciano de Pablos, derechos de aduanas y petición del P. Francisco Cabezas al P. Justo Fernández para que pague 15 pts. a las dominicas de Santa Catalina y 4 pts. al capellán D. Luis Martínez. Son 7 facturas. Documento 17.
-Resguardos y facturas de obras realizadas en San Pablo, años 1894 -1898. Hay un presupuesto para 22 ventanas en el convento de San Pablo, 15/09/1897, lo aceptan los PP. Lesmes Álvarez (sic. la firma) y Pío Aza. Son 7 facturas y recibos. Documento 18.
Convento de San Pablo de Valladolid
Presupuesto de D. Juan Azcoaga en Mondragón para el Colegio de PP. Dominicos de Vergara, 31/12/1946
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Presupuesto de la renovación de pintura del interior de la iglesia.
Juan Azcoaga (Pinturas y Decoración - Droguería General - Perfumería)
Préstamos de la Biblioteca (1933-1938)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Anotaciones de los libro prestados, por meses y días, y en muchos casos quien los lleva.
Convento de San Esteban de Salamanca
Preparación de la presencia de frailes en Valladolid (1890-1893)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Correspondencia del P. Provincial, Fr. Cayetano G. Cienfuegos, y de los PP. José Ronzano, José María Suárez, José Domingo Martínez con D. Manuel Llamazares y Leiva, en el año de 1890, desde Corias, Palencia, Roma, Documentos 1-6.
-Correspondencia del P. Maestro General Rvmo. Fr. José María Larroca, envía el documento oficial facultando a D. Manuel Llamazares para recitar el Oficio Divino según el Rito Dominicano, Roma, Minerva, 03/01/1891. Y cartas de los PP. José María Suárez, José Ronzano, Rafael J. Menéndez, P. Provincial, Fr. Cayetano G. Cienfuegos a D. Manuel Llamazares y Leiva, en el año de 1891, desde Roma, Corias, Palencia, Vergara, Interesante el doc. 10: pasos para la comunidad de Valladolid. Documentos 7 al 14.
-Correspondencia de los PP. José Ronzano, Antonio Martínez (Provincial) y uno que firma “el de la Pilarica” a D. Manuel Llamazares, durante el año 1892-1893, desde Lerma, Palencia, Jerez, Las Caldas de Besaya, Montesclaros, Santander. Se incluyen dos papeles (¿notas para telégrafo?) al P. Provincial, que estaba en Montesclaros, en los que D. Manuel Llamazares pide un poder para otorgar escrituras e hipotecas; sin fecha. Documentos 15 – 28.
-Copia (más bien borrador) de la carta de D. Manuel Llamazares de Leiva al P. Provincial de los Dominicos, Valladolid, 18/03/1891. La Orden Tercera es muy numerosa, tanto en hombres como en mujeres, por lo que se le pide una comunidad de frailes. 1 cuartilla. Documento 29.
-Copia (más bien borrador) de la carta del D. Manuel Llamazares y Leiva a D. Antonio Cánovas del Castillo, Valladolid, 23/05/1891. Pide que para que no se arruine más el Colegio de San Gregorio se le devuelva a la Orden Dominicana. 1 folio. Documento 30.
Convento de San Pablo de Valladolid
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Boletín Oficial de SIRE, Número 1, Año 1934. Información dirigida a los Superiores y Superioras de Comunidades Religiosas. 1 pliego pequeño impreso. Documento 1.
-Boletín Oficial de SIRE, Número 2, Año 1934. Sobre el impuesto de equivalencia. 1 pliego pequeño impreso. Documento 2.
-Boletín Oficial de SIRE, Número 3, Año 1934. Sobre Beneficencia particular, rendición de cuentas. 1 pliego pequeño impreso. Documento 3.
-Boletín Oficial de SIRE, Número 4, Año 1934. Sobre dos disposiciones que afectan a las Casas Religiosas, proceso de inscripción, etc. 2 pliegos pequeños impresos. Documento 4.
-Boletín Oficial de SIRE, Número 5, Año 1935. Sobre Contabilidad e inscripción según dos nuevas Órdenes para las Comunidades religiosas. 1 pliego pequeño impreso. Documento 5.
-Boletín Oficial de SIRE, Número 6, Año 1935. Sobre la Junta General de SIRE, consideraciones sobre cementerios, Contabilidad, y el proceso de inscripción de las Comunidades religiosas en el Ministerio de Justicia. 2 pliegos pequeños impresos. Documento 6.
-Boletín Oficial de SIRE, Número 7, Año 1935. Sobre el servicio militar, acceso a la universidad y Relación definitiva de Comunidades religiosas inscritas en el Ministerio de Justicia. 2 pliegos pequeños impresos. Documento 7.
-Boletín Oficial de SIRE, Número 8, Año 1935. Incluye tres formularios útiles para las Comunidades religiosas. Cementerios. 1 pliego pequeño impreso. Documento 8.
-Boletín Oficial de SIRE, Número 9, Año 1935. Sobre inscripción de Comunidades religiosas, nombramiento de D. Marcelino Olaechea como obispo de Pamplona, y cédulas personales con su debido formulario para solicitar exención de impuestos. Cementerios. 1 pliego pequeño impreso. Documento 9.
-Boletín Oficial de SIRE, Número 10, Año 1935. Información general, cementerios, contribuciones y solicitud de documentación. 1 pliego pequeño y 1 cuartilla impresos. Documento 10.
-Boletín Oficial de SIRE, Números 1, 2 y 3, Año 1936. Sobre la enseñanza primaria, confesionalidad y segunda enseñanza. Dos disposiciones importantes y otros avisos. 2 pliegos pequeños impresos. Documento 11.
-Gaceta de Madrid, Núm. 145, Madrid, 25/05/1933. Se publica, entre otras cosas, la Ley relativa al Patrimonio Artístico Nacional, pp. 1393 a 1399. El ejemplar viene de la p. 1393 a la 1416, y anexos únicos. 20 pliegos impresos. Documento 12.
Secretariado de los Institutos Religiosos de España (SIRE)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Servicio Militar del Clero en España, Normas canónico-legales publicadas en la Revista Profesional Ilustración del Clero, Madrid, 1932. Firmado por el P. Juan Postius, C.M.F. Folleto impreso, 16 páginas, numeradas 3-16. Documento 1.
-Constitución Legal de la Iglesia y de las Comunidades Religiosas en España, folleto exclusivo para el clero publicado en la revista Ilustración del Clero, Madrid, 1933. Firmado por el P. Juan Postius, C.M.F. Folleto impreso, 32 páginas, numeradas 3-32. Documento 2.
Postius Sala, Juan, C.M.F. (SIRE)
Preguntas para un examen de Historia de la Iglesia
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Se trata de un documento con 12 preguntas sobre historia de la Iglesia. No tiene firma.
Cuervo, Justo, O.P.
Predicaciones en Santiago de Compostela (1858)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Doc. 1: Dos palabras al dar la sagrada comunión a los individuos de la Conferencia de San Vicente de Paul, Santiago, 1858. Un pliego de medidas: 210 x 270 mm. Título del autor. Sin fecha exacta
Doc. 2: Comunión a los individuos y señoras de las Conferencias de San Vicente de Paul, Santiago, 1858. Este sermón se predicó cuando Fr. Fernando estaba ya ungido [consagrado obispo], lo dice él: «He tenido la dicha de alimentaros por mi mano recién ungida». Título del autor. Un pliego, sin firma. Medidas: 223 x 330 mm.
Doc. 3: «Primera Comunión, Santiago, 1858». Dirigido el sermón a niños y niñas en la catedral de Santiago. Sin firma. Un pliego de medidas: 223 x 330 mm. Sin fecha exacta.
Blanco y Lorenzo, Fernando, O.P. y exclaustrado, obispo y arzobispo.
Predicaciones en Ávila: Liturgia y Sacramentos
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Buena parte de las predicaciones o charlas conservadas se encuentran incompletas. Una vez más habrá que recurrir al Boletín Eclesiástico de Ávila para ver si se publicó y su texto completo.
Blanco y Lorenzo, Fernando, O.P. y exclaustrado, obispo y arzobispo.
Preces al Santo Padre, Cuzco, 01/07/1955
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Hermoza y Sarmiento, Felipe Santiago (arzobispo de Cuzco)
Preceptos formales al noviciado (novicios y estudiantes) de San Esteban de Salamanca
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene los documentos siguientes:
Priores del convento de San Esteban de Salamanca
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Relación del Capítulo General de Roma de 1946. Roma, 1946.
Curia General O.P. (Roma)
Posesiones: testamentos a favor del Convento de Padrón y escrituras varias (1847-1900)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Padrón
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Ejemplar del libro Por la España desconocida (...), con dedicatoria ológrafa del autor al Santuario de la Peña de Francia en 1912. Fotografías de Vicente Gombau.
Blanco Belmonte, Marcos Rafael (escritor)
Póliza de seguro de incendios y recibos de primas anuales (1919-1935)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Recibos de pago de póliza contra incendios (1919-1935).
-Póliza de la Unión y El Fénix a nombre del P. Miguel Menéndez, 03/05/1933.
La Unión y El Fénix Español
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Fr. Fernando Blanco ya preconizado arzobispo de Valladolid, da todo su poder cumplido al Dr. Antonío López Quiroga, para que en su nombre tome posesión de la sede de Valladolid, ante Juan Herrero Pinto, notario oficial mayor, Madrid, 14/12/1875. Testigos: los presbíteros D. Luis Muñoz Blanco,, Fr. José Fernández Checa, del Orden de Predicadores y el seglar D. Ramón María Nava, vecinos de Madrid. La legalización de la del notario Juan Herrero Pinto la hacen los notarios Ventura Miguel del Río, Saturnino Vicente Hinojal y Juan Ortega de la Fuente, en la misma fecha. Signos y firmas originales.
Blanco y Lorenzo, Fernando, O.P. y exclaustrado, obispo y arzobispo.
Pleito con el Obispado sobre la casa (1933-1943)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Se adjunta la Plantilla General de Personal del 09/06/1944 aprobada por la Delegación de Trabajo y por el Sindicato Provincial. Se le remite al Sr. Director Gerente de Editorial "El Santísimo Rosario" de Vergara, San Sebastián, 15/05/1945.
Sindicato Provincial de papel, prensa y artes gráficas de Guipúzcoa
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Planos de la Planta Segunda del Convento de la Encarnación de Bilbao
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Planos de la Planta Segunda, instrumento de trabajo, con anotaciones y modificaciones a mano alzada.
Anónimo
Planos de la Planta Primera del Convento de la Encarnación de Bilbao
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Planos de la Planta Primera, instrumento de trabajo, con anotaciones y modificaciones a mano alzada.
Anónimo
Planos de la Planta Baja del Convento de la Encarnación de Bilbao
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Planos de la Planta Baja, instrumento de trabajo, con anotaciones y modificaciones a mano alzada.
Anónimo
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carpetilla con 4 planos de las planta y 2 de alzado de la fachada que da a la Calle de San Roque y a la de Madera, Madrid, 05/05/1910. En total 6 planos originales, firmados y sellados. Documento 1.
-Copia de la carpetilla anterior con sus 6 planos (doc. 1). Documento 2.
Convento de Santo Tomás de Aquino, El Olivar, de Madrid
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Plano de los terrenos del lado izquierdo de la carretera León- Astorga antes de iniciarse las obras de la Fundación (sin firma ni fecha). Documento 1.
-Plano y fachada de la Casa Rectoral del Santuario de la Virgen del Camino, antes de las obras (sin firma ni fecha). Documento 2.
-Plano de la planta baja de la Casa de Ejercicios? tal como la había proyectado el obispo de León antes de darla a la O.P. (sin firma ni fecha). Documento 3.
-Plano de la planta alta de la Casa de Ejercicios? de la Virgen del Camino tal como la había proyectado el obispo de León antes de darla a la O.P. (sin firma ni fecha). Documento 4.
-Plano de las propiedades existentes en la Virgen del Camino antes de construirse el convento-colegio. Lleva los nombres y metros cuadrados correspondientes a los propietarios (sin firma ni fecha). Documento 5.
-Plano de las propiedades de los Sres. Florentina Muñiz, Cándido Olivera y Domingo Gutiérrez, antes de construirse el Convento-colegio de la Virgen del Camino (sin firma ni fecha). Documento 6.
-Plano de la casa y finca de Nicolás González de la Virgen del Camino, antes de construirse el convento-colegio (sin firma ni fecha). Documento 7.
-Plano esquemático de la huerta de los Sres. Díaz Mayo de la Virgen del Camino, antes de construirse el convento-colegio (sin firma ni fecha). Documento 8.
-Plano esquemático de la parcela denominada “La Cañada” de la Virgen del Camino, adquirida más tarde para la construcción del convento-colegio (sin firma ni fecha). Documento 9.
Convento de La Virgen del Camino
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Plano parte de la iglesia por D. Francisco de Vea-Murguía
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Planta del lado de la Epístola de la iglesia con respectivas capillas y sacristía.
Vea-Murguía, Francisco de
Plano General de Situación de parcelas en Sondica (Vizcaya)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Plano de situación con las parcelas en donde se emplazaría el Convento de Bilbao. Está firmado también por el topógrafo y aparejador, firmas sin identificar.
Vea-Murguía, Marino, O.P.
Plano del terreno de D.ª Gregoria Echevarría y Hermanos Lopategui en Sondica (Vizcaya)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Plano topográfico con las superficies del terreno.
Topógrafo y aparejador
Plano del terreno de D. Pedro Camiruaga en Sondica (Vizcaya)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Plano topográfico con las superficies del terreno.
Topógrafo y aparejador
Plano del terreno de D. José Llona en Sondica (Vizcaya)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Plano topográfico con las superficies del terreno.
Topógrafo y aparejador
Plano del Colegio- convento de Corias para la reforma del años 1965
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
La exigencias oficiales para los Instituto Laborales obligaba a hacer reformas; en 1965 fue necesario añadir talleres y ubicar nuevas aulas, por lo que fue necesario las reformas que se indican en este plano.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Plano del Camino Vecinal de la propiedad de D. Julián Lopategui en Sondica (Vizcaya)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Plano topográfico del terreno de Julián Lopategui en Sondica.
Topógrafo y aparejador
Plano del Camino Vecinal de la propiedad de D. Jesús Lejona en Sondica (Vizcaya)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Plano topográfico del terreno de Jesús Lejona en Sondica.
Topógrafo y aparejador
Plano de las parcelas de D. Francisco Goicoechea en Sondica (Vizcaya)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Plano topográfico con las respectivas superficies de las parcelas y en total.
Topógrafo y aparejador
Plano de la planta baja del edificio proyectado en Navelgas
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Tiene tres dibujos, que deben responder a 3 plantas, aunque solo pone en la parte inferior "Planta Baja"; las otras dos sin título, bien pudieran ser una esquema (más que un plano) de la planta primera y segunda. Una pena que no lleve firma, ni fecha, pero observando la foto del Colegio de Navelgas que poseemos, nos parece que puede referirse, como un traza a dicho edificio.
Alonso Villar, Celestino José, O.P. (beato)
Plano de la iglesia de San Esteban de Salamanca (h. 1890) y sepulcro del duque de Alba (1895)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
Documento 1: Plano de la iglesia de San Esteban de Salamanca con las medidas y las advocaciones de las capillas, hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Lleva por título original, muy borrado: «Medida de la Iglesia de S. Esteban de Salamanca». El documento pudiera ser el original, ver en las fotos de Salamanca. 1 f. del que hacemos otras fotocopias.
Doc. 2: 1895-06-08. Salamanca. Copia de la matriz, autenticada por el mismo notario D. Sebastián Gorjón, que fue requerido por el Duque de Berwick y de Alba, D. Carlos Stuart y Portocarrero.... Se colocaron los restos de D. Fernando Álvarez de Toledo, III duque de Alba y su mujer, doña María Enríquez de Toledo. Narra la ceremonia que acompañó a la colocación de los cadáveres en su nuevo sepulcro monumento- Presidió el obispo P. Cámara y el P. Prior, era Fr, Lucas González. Se citan todos los que firman y la autenticación, con su firma, de Francisco Sánchez Martín, y otros, fechada en Salamanca, 20 de junio de 1895. Termina con la legalización de la firma del notario Francisco Sánchez Martín por otros dos notarios de la ciudad. Un pliego oficial, con timbre y sellos oficiales.
Convento de San Esteban de Salamanca