- ES 37274.AHDOPE B-B-b-4-1-1
- Item
- 23 de enero de 1908
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Pide la devolución del Colegio de San Gregorio de Valladolid.
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Pide la devolución del Colegio de San Gregorio de Valladolid.
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El Sr. Gobernador ofrece casa-palacio de "Echeaundi" a los PP. Dominicos. Éstos rechazan la oferta.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Acuerdo del Ayuntamiento de Vergara sobre el matadero del Real Seminario, 30/05/1912
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento sobre cesión de terreno del Seminario para ensanchar el camino al Matadero.
Ubillos, Francisco (alcalde)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Copia de la Resolución enviada al Director general de Instrucción pública sobre la cesión del edificio del Real Seminario de Vergara al Obispo de Vitoria, bajo la dirección de los PP. Dominicos.
Ministerio de Fomento
Toma de posesión del edificio del Real Seminario por los PP. Dominicos de Vergara (1880)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Acta de la toma de posesión del edificio del Real Seminario de Vergara firmado por todos los concurrentes.
Martínez Vigil, Ramón, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Duplicado del documento relacionado. Incluye transcripción mecanografiada del documento original.
Ministerio de Fomento
Informe para el P. Provincial Esteban Sacrest sobre la donación de Pedrera (1897)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Valoración, estado, condiciones y demás aspectos de la donación de la finca de Pedrera. Incluye carta del creador del documento, copia hecha por un hermano lego.
Anónimo
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Prorroga hasta el 1 de julio de 1920 el arriendo de la huerta del Real Seminario.
Aguínaco, Nicolás, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Licencia enviada al P. Miguel Saralegui.
Gómez, Mariano Miguel (Obispo)
Testamento de Fr. Sebastián Juárez Hernández, 19/01/1942
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Testamento en el que renuncia a sus bienes antes de la profesión el P. Sebastián Juárez.
Juárez Hernández, Sebastián, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Son 8 cartas. Tema de empréstito para comprar casa cerca de Jesús obrero; noticias de la muerte de Fr. Serafín y Fr. Pelejero; se ve bien que la iglesia pueda ser parroquia; permiso para que pase a México; problemas de salud de Fr. Severino por lo que piensa en una capellanía de monjas; regresa Fr. Severino a España; noticias de la casa de Guatemala; problema de la propiedad jurídica; detalles del empréstito; noticias sobre las vidrieras del P. Ruiz Rivas; asunto de vocaciones; hay dos folios de "Esquema de convenio" para Baja Vera Paz entre el obispo Raimundo Manguán M. y la Provincia, borrador; problemas con el uso de dinero de Asociaciones y convento de Tívoli.
Pastor Codesal, Antonio, O.P.
Correspondencia sobre el patio o corral (1892-1904)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta de D. Fernando Zumarraga a D.ª Ángeles de Uraín sobre la propiedad del Conde de Torre-Díaz, Vergara, 07/04/1892.
-Carta de D.ª Ángeles de Uraín a D. Fernando Zumarraga con su respuesta sobre el patio ó [sic.] corral, Vergara, 07/04/1892.
-Carta del Conde de Torre-Díaz a D. Fernando Zumarraga sobre las condiciones sobre el jardín, Londres, 17/04/1893.
-Carta de D.ª Ángeles de Urain al Conde de Torre-Díaz, Vergara, 25/04/1893.
-Cartas del Conde de Torre-Díaz a D.ª Ángeles de Urain sobre el patio en cuestión, Londres, 25/05/1893 y 16/08/1893.
-Carta de D.ª Ángeles de Urain al Conde de Torre-Díaz sobre la propiedad y patio, Vergara, 22/08/1893.
-Carta del Conde de Torre-Díaz a D.ª Ángeles de Urain, Londres, 20/02/1894.
-Carta de D.ª Ángeles de Urain al Conde de Torre-Díaz, Vergara, 17/03/1894.
-Cartas de D. Andrés Egaña a D.ª Ángeles de Urain, Vergara, 07/10/1904 y 17/10/1904.
-3 cartas personales de D.ª Ángeles de Urain, Vergara, sin fechas.
Zumarraga, Fernando
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta de Bernabé a su tía, D.ª Ángeles de Uraín sobre asuntos personales de familia y la herencia de Micaela, San Sebastián, 18/04/1890.
-Concesión de indulgencias del Obispo de Vitoria sufragadas por D.ª Micaela de Uraín y Larranza, Vitoria, 22/04/1890.
-Certificado expedido por D. Rafael de la Escosura, Oficial de la Dirección general de Refgistros civil y de la propiedad y del Notariado. D.ª Micaela de Uraín y Larranza no otorgó ninguna disposición o modificación de su última voluntad desde el 01/01/1886. Madrid, 17/04/1890.
Uraín, Ángeles de
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la compra de una casa y el traslado del hospicio.
Larroca Estala, José María, O.P.
Solicitud del Real Seminario al Sr. Alcalde de Vergara sobre terrenos para lavadero, 15/01/1902
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Petición del Colegio al Ayuntamiento de Vergara de un terreno en mejores condiciones.
Convento de San José de Vergara
Contrato entre el Ayuntamiento y el Real Seminario de Vergara sobre terreno para el matadero (1906)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contrato sobre convenio de arrendamiento del matadero, de usufructo del Real Seminario.
Salazar, Narciso, O.P.
Copia del acuerdo del Ayuntamiento de Vergara sobre el matadero del Real Seminario, 27/03/1906
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento sobre el terreno del matadero.
Arrese y Barrutia, Cristóbal (alcalde)
Convenio de cesión de usufructo entre el Ayuntamiento y el Real Seminario de Vergara (1908)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convenio de cesión de un terreno perteneciente al Real Seminario de Vergara.
Garicano Ibarguren, Tiburcio
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El P. Rector responde al Ayuntamiento de Vergara sobre cesión de terreno del Seminario para ensanchar el camino al Matadero.
López, Juan María, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Concede el permiso solicitado, con una serie de condiciones. En el reverso, el Sr. Alcalde de Vergara certifica la aceptación del contrato, 08/04/1924.
Vea-Murguía, Marino, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Copia de la Resolución enviada al Director general de Instrucción pública sobre el mobiliario y material del Real Seminario de Vergara.
Ministerio de Fomento
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Da licencia para que en su nombre los PP. Dominicos se hagan cargo del edificio del Real Seminario de Vergara, según las Reales órdenes.
Herrero Espinosa de los Monteros, Sebastián (Obispo)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la propiedad de finca o derecho de renta que percibe el Real Seminario de Vergara. Contiene:
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 25/06/1943, sobre la renta recibida de D. José Cruz Imaz.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 15/09/1943, por no haber contestado a la anterior del 25/06/1943.
-Copia del oficio enviado por el P. Mariano Antia al Sr. Administrador de Propiedades de la Provincia de Guipúzcoa el 24 de septiembre de 1943 con motivo del expediente de solicitud de D. José Cruz Imaz.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 26/11/1943, con la respuesta al expediente por la solicitud de compra de un trozo de terreno por D. José Cruz Imaz.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 15/12/1943.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 14/02/1944.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 24/02/1944.
-Carta del P. Mariano Antia en Vergara al Sr. Ministro de Hacienda en Madrid, 09/01/1946.
Antía Plazaola, Mariano, O.P. Rector-Prior de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Duplicado del documento relacionado.
Uriarte Furira, Carlos
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Duplicado del documento relacionado.
Martínez Vigil, Ramón, O.P.
Cesión del edificio del Gobierno al Obispo de Vitoria, 29/02/1880
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Cesión de edificio al Obispo de Vitoria para la instalación de un colegio de segunda enseñanza en Vergara.
Gobierno Civil de Guipúzcoa
Toma de posesión del edificio del Real Seminario de Vergara, 07/08/1880
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la toma de posesión del edificio del Real Seminario de Vergara. Firma el P. Procurador General Ramón Martínez Vigil, D. Paulino Caballero (Secretario del Instituto de Guipúzcoa), D. Carlos Uriarte (Director del Instituto Provincial de Guipúzcoa) y el Conde de Villahermoso, D. José María de Unceta, alcalde.
Ayuntamiento de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la cesión del Gobierno al Obispo de Vitoria del edificio del Real Seminario.
Ayuntamiento de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la cesión del Obispo de Vitoria del edificio del Real Seminario a la O.P., a nombre del P. Procurador General Ramón Martínez Vigil.
Obispado de Vitoria
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la propiedad del edificio que ocupa la Comunidad de PP. Dominicos de Vergara.
Convento de San José de Vergara
Autorización del P. Rector del Real Seminario de Vergara dada a D. Gaspar Ezenarro, 12/02/1930
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Lo autoriza a construir un lugar para los cerdos en la huerta junto a la casa en arriendo, con una serie de condiciones.
Ezenarro, Gaspar
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Declara que el inmueble llamado "Lamasa" no le pertenece.
Loidi Gabilondo, Carlos
Testamento de Fr. Amador Barrinso González, 15/12/1920
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Testamento en el que renuncia a sus bienes antes de la profesión el P. Amador Barrinso.
Barrinso González, Amador, O.P.
Testamento de Fr. Alfonso María Villanueva Ardaiz, 08/11/1924
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Testamento en el que renuncia a sus bienes antes de la profesión el P. Alfonso M.ª Villanueva.
Villanueva Ardaiz, Alfonso María, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Rescripto en el que se pide permiso para vender una casa heredada, porque no hay fraile que la cuide, y respuesta de la S. C. de Obispos y Regulares, respuesta afirmativa; pero recuerda las condiciones. Firma del Prefecto, cardenal Ferrieri
Sagrada Congregación de Obispos y Regulares
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
No acepta la cesión del terreno solicitado por el Ayuntamiento para lavadero público.
Urmeneta, Ramón (alcalde)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Informe detallado de las reuniones para cumplir con las Reales órdenes de cesión del Real Seminario de Vergara.
Uriarte Furira, Carlos
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Duplicado del documento relacionado.
Ministerio de Fomento
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Duplicado del documento relacionado sobre la cesión del Obispo de Vitoria del edificio del Real Seminario a la O.P., a nombre del P. Procurador General Ramón Martínez Vigil. Incluye una transcripción mecanografiada.
Obispado de Vitoria
Copia de la Real Orden de 29 de febrero de 1880
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la cesión del Gobierno al Obispo de Vitoria del edificio del Real Seminario.
Ayuntamiento de Vergara