Balances de Caja del P. Marino Vea-Murguía entre el 9 de octubre de 1919 y el 6 de julio de 1924
- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-10-2-2
- Item
- 14 de julio de 1924
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Balances de Caja.
Vea-Murguía, Marino, O.P.
Balances de Caja del P. Marino Vea-Murguía entre el 9 de octubre de 1919 y el 6 de julio de 1924
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Balances de Caja.
Vea-Murguía, Marino, O.P.
Acuerdos entre la Alcaldía y los PP. Dominicos de Vergara (1897 - 1902)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Acuerdo adoptado por la Alcaldía de Vergara ante la solicitud del P. Paulino Álvarez sobre el abastecimiento de agua del Real Seminario, Vergara, 19/02/1897.
-Carta del P. Benigno Sánchez al Sr. Alcalde de Vergara sobre obras para abastecimiento de agua, Vergara, 12/06/1902.
-Respuesta del Sr. Alcalde al P. Rector Benigno Sánchez negando la solicitud de concesión de agua al Colegio de Vergara, 23/06/1902.
Sánchez, Benigno, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Balance completo, firmado también por los PP. Emeterio Fernández, Manuel María Sáinz, Pedro Nolasco de Medio, Antonio López, Sebastián del Río, Manuel Montoto y José María Solís.
Salazar, Narciso, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Balance resumido en un folio. Firman también los PP. Leonardo Rodríguez, Eulogio Madariaga y Joaquín María Ron. Aprobado por el P. Provincial Aniceto Fernández.
Miranda Cachero, Cándido, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Extracto del Rectorado del P. Celestino del 1 de noviembre de 1908 al 15 de julio de 1911.
Alonso Villar, Celestino José, O.P. (beato)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Cuenta con el M. R. P. Marino Vea-Murguía por poder del 15 de junio de 1931.
Notaría del Doctor Prada en Salamanca
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Facturas por trabajos realizados en 1935.
Francisco Osinaga (Albañilería)
Factura de la Viuda de J. Estarde a nombre del P. Manés Luis Gómara, 02/09/1944
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Chapa de hierro perforada.
Viuda de J. Estrade (Telas Metálicas- Chapas Perforadas)
Factura de León Olazabal a nombre del Convento de los PP. Dominicos de Vergara, 27/12/1944
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Factura por obras de cantero.
León Olazabal (Cantero)
Factura de Lorenzo Juaristi a nombre del Convento de los PP. Dominicos de Vergara, 30/12/1944
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Factura por material y obras entre el 8 de agosto y el 7 de septiembre de 1944.
Lorenzo Juaristi (Hojalatería y Cristalería)
Factura de la Viuda de Santos Oquina Lasa a nombre de los PP. Dominicos de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Viuda de Santos Oquina Lasa (Ebanistería)
Facturas de Ayastuy y Compañía a nombre de los PP. Dominicos de Vergara, 31/12/1946
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
6 facturas de Carpintería mecánica.
Ayastuy y Compañía (Contratistas de obras)
Carta y factura de D. Juan Azcoaga en Mondragón al Colegio de PP. Dominicos de Vergara, 18/11/1949
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Dice que adjunta el justificante de pago girado por el Banco Guipuzcoano el 28/06/1948 en concepto de obras sin terminar. Se incluye el recibo bancario del 15/11/1949 y la carta que recibe el P. Leonardo Rodríguez, Mondragón, 28/06/1948.
Juan Azcoaga (Pinturas y Decoración - Droguería General - Perfumería)
Aprobación de la profesión de votos solemnes del P. Domingo Guastavino, 12/12/1887
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Responde a la carta del P. Miguel Saralegui sobre la profesión de votos solemnes del P. Domingo Guastavino.
Convento de San José de Padrón
Licencia para toma de hábito otorgada por el P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos, 20/10/1890
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Licencia para tomas de hábito en Vergara.
García Cienfuegos, Cayetano, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la profesión solemne del P. Jesús Pascual.
Coderch, Jerónimo, O.P., Socio del Maestro G. de la O.P.
Carta y certificado de buena conducta sobre la profesión solemne del P. Cándido Gonzalo (1935)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta del Vicario del Provincial, Fr. Luis Getino al P. Rector de Vergara sobre la profesión solemne y traslado del P. Cándido Gonzalo, Madrid, 06/05/1935.
-Certificado de buena comnducta del P. Cándido Gonzalo firmado por el P. Gabriel Millán, Villava, 10/05/1935.
González Alonso Getino, Luis, O.P.
Testamento de Fr. Cesáreo D. Álvarez Pérez, 11/03/1894
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Testamento en el que renuncia a sus bienes antes de la profesión el P. Cesáreo D. Álvarez, llamado Domingo en el claustro, natural de la Pola de Somiedo, Asturias.
Álvarez Pérez, Cesáreo D., O.P.
Testamento de Fr. Agustín Picado Asensio, 12/02/1897
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Testamento en el que renuncia a sus bienes antes de la profesión el P. Agustín Picado, natural de Vertavillo, Palencia.
Picado Asencio, Agustín, O.P.
Testamento de Fr. José Máximo García Merino, 21/07/1919
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Testamento en el que renuncia a sus bienes antes de la profesión el P. José Máximo García.
García Merino, José Máximo, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
García Cienfuegos, Cayetano, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
García Cienfuegos, Cayetano, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
García Cienfuegos, Cayetano, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
García Cienfuegos, Cayetano, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
García Cienfuegos, Cayetano, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
García Cienfuegos, Cayetano, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Manuel Nieto al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1892)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Asignación de Fr. Mamerto Gafo al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1895)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El P. Celestino Alonso firma la confirmación de lectura el 17/12/1895.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Manuel Montoto al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1901)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. José Gafo al Convento de Vergara por el P. Provincial Vicente A. Cienfuegos (1906)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. José Cuervo al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1908)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Teodoro Cubas al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1909)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España