Balances de Caja del P. Marino Vea-Murguía entre el 9 de octubre de 1919 y el 6 de julio de 1924
Añadir al portapapeles
Balances de Caja del P. Marino Vea-Murguía entre el 9 de octubre de 1919 y el 6 de julio de 1924
Carta de D. Miguel Villanueva a D.ª Dominica Goya, 08/03/1912
Añadir al portapapeles
Carta de D. Miguel Villanueva a D.ª Dominica Goya, 08/03/1912
Carta del P. José Marís Solís al P. Miguel Menéndez, 1934
Añadir al portapapeles
Carta del P. José Marís Solís al P. Miguel Menéndez, 1934
Certificado de pago de la contribución señalada en el Capítulo Provincial de Corias (1931-1934)
Añadir al portapapeles
Certificado de pago de la contribución señalada en el Capítulo Provincial de Corias (1931-1934)
Cuenta de los objetos que se venden y se compran con destino a la Cofradía de la Milicia Angélica, 28/03/1898
Añadir al portapapeles
Cuenta de los objetos que se venden y se compran con destino a la Cofradía de la Milicia Angélica, 28/03/1898
Cuentas que rinde el Rector del Colegio de Vergara, Fr. Marino Vea-Murguía al terminar su cargo (julio 1920 - junio 1923)
Añadir al portapapeles
Cuentas que rinde el Rector del Colegio de Vergara, Fr. Marino Vea-Murguía al terminar su cargo (julio 1920 - junio 1923)
Dictamen de D. Ramón María de Lili, Vicepresidente de la Diputación Provincial de Guipúzcoa, sobre falta de pago de dos alumnos al Colegio de Vergara, 29/12/1910
Añadir al portapapeles
Dictamen de D. Ramón María de Lili, Vicepresidente de la Diputación Provincial de Guipúzcoa, sobre falta de pago de dos alumnos al Colegio de Vergara, 29/12/1910
Documentos sobre las Bodas de Oro del Colegio de PP. Dominicos de Vergara (1930-1931)
Añadir al portapapeles
Documentos sobre las Bodas de Oro del Colegio de PP. Dominicos de Vergara (1930-1931)
Estado de Cuentas y Administración durante el Rectorado del M. R. P. Fr. Narciso Salazar (7 de julio de 1903 - 7 de julio de 1906)
Añadir al portapapeles
Estado de Cuentas y Administración durante el Rectorado del M. R. P. Fr. Narciso Salazar (7 de julio de 1903 - 7 de julio de 1906)
Extractos de las cuentas correspondientes al Rectorado del M. R. P. Fr. Ceelstino José Alonso (1908-1911)
Añadir al portapapeles
Extractos de las cuentas correspondientes al Rectorado del M. R. P. Fr. Ceelstino José Alonso (1908-1911)
Libro de Caja (1893-1930)
Añadir al portapapeles
Libro de Caja (1893-1930)
Libro de Cuentas (1880-1891)
Añadir al portapapeles
Libro de Cuentas (1880-1891)
Libro de Cuentas (1891-1894)
Añadir al portapapeles
Libro de Cuentas (1891-1894)
Libro de Cuentas (1894-1902)
Añadir al portapapeles
Libro de Cuentas (1894-1902)
Libro de Cuentas (1902-1907)
Añadir al portapapeles
Libro de Cuentas (1902-1907)
Libro de Cuentas (1907-1915)
Añadir al portapapeles
Libro de Cuentas (1907-1915)
Libro de Cuentas (1915-1926)
Añadir al portapapeles
Libro de Cuentas (1915-1926)
Libro de Cuentas (1926-1940)
Añadir al portapapeles
Libro de Cuentas (1926-1940)
Libro de Cuentas (1941-1947)
Añadir al portapapeles
Libro de Cuentas (1941-1947)
Libro de cuentas de la Asociación del Rosario Perpetuo del Centro de Vergara (1904-1951)
Añadir al portapapeles
Libro de cuentas de la Asociación del Rosario Perpetuo del Centro de Vergara (1904-1951)
Libro de relación de gastos de los colegiales internos del Real Seminario de Vergara (1924-1930)
Añadir al portapapeles
Libro de relación de gastos de los colegiales internos del Real Seminario de Vergara (1924-1930)
Libro de Sindicatura local de la Comunidad del PP. Dominicos de Vergara (1947-1950)
Añadir al portapapeles
Libro de Sindicatura local de la Comunidad del PP. Dominicos de Vergara (1947-1950)
Modelo de recibo del real Seminario de Vergara expedido a los Seminaristas por gastos de pensión y demás
Añadir al portapapeles
Modelo de recibo del real Seminario de Vergara expedido a los Seminaristas por gastos de pensión y demás
Resumen del Balance durante el Priorato del M. R. P. Juan Burges (1938-1941)
Añadir al portapapeles
Resumen del Balance durante el Priorato del M. R. P. Juan Burges (1938-1941)
Resumen del Balance durante el Priorato del M. R. P. Mariano Antía (1945-1948)
Añadir al portapapeles
Resumen del Balance durante el Priorato del M. R. P. Mariano Antía (1945-1948)
Resumen del Balance durante el Rectorado del M. R. P. Mariano Antía (1935-1938)
Añadir al portapapeles
Resumen del Balance durante el Rectorado del M. R. P. Mariano Antía (1935-1938)
Resumen del Balance durante el Rectorado del M. R. P. Miguel Menéndez (1929-1932)
Añadir al portapapeles
Resumen del Balance durante el Rectorado del M. R. P. Miguel Menéndez (1929-1932)
Resumen del Balance económico del Convento de Vergara durante el Priorato del P. Cándido Miranda (1948-1951)
Añadir al portapapeles
Resumen del Balance económico del Convento de Vergara durante el Priorato del P. Cándido Miranda (1948-1951)