- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-a-3-10
- Item
- enero de 1941 - enero de 1947
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Cuervo: 31/10/1942. 27/11/1943, 22/11/1944, 27/11/1945.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Cuervo: 31/10/1942. 27/11/1943, 22/11/1944, 27/11/1945.
Convento de San José de Vergara
Libro de cuentas de la Asociación del Rosario Perpetuo del Centro de Vergara (1904-1951)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Nota de autorización en la guarda anterior, firma el P. Aureliano Martínez (11/06/1949).
Convento de San José de Vergara
Resumen del Balance durante el Priorato del M. R. P. Mariano Antía (1945-1948)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Balance resumido en un folio. Firman también los PP. Leonardo Rodríguez, Eulogio Madariaga, Desiderio Ordóñez, Joaquín María Ron y Juan Rodríguez Cabal. Aprobado por el P. Provincial Tomás S. Perancho en Madrid el 4 de abril de 1948.
Antía Plazaola, Mariano, O.P. Rector-Prior de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos: 07/08/1891.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 17/04/1893.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/05/1897, 04/05/1899.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 22/04/1901.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 09/11/1903.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907.
Las pp. 1-9 contienen las cuentas de noviembre de 1894.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
En realidad es el Libro de las cuentas de Depósito. "Libro de Caja, comienza en 24 de abril de 1893, trasladando el saldo etc. resultante de las cuentas, revisadas y aprobadas en la última visita".
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 16/12/1894, 22/04/1901, 07/¿11?/1903.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/05/1897, 04/05/1899, 20/08/1908, 18/09/1910, 07/05/1913.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907, 08/08/1914, 08/08/1915.
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Alonso Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927, 20/03/1928, 24/12/1929.
Firman los PP. M. Bada, Jacinto Figueira, Rafael J. Menéndez, Pablo Monzón, Pablo Reginaldo Conrat, Inocencio Fernández Bada, Arturo Ortega, José Rodríguez, Benigno Sánchez, Nicolás Aguínaco, Paulino Álvarez, José López, Narciso Salazar, Celestino José Alonso, Emeterio Fernández, Pedro Nolasco de Medio, Manuel María Sainz, José Gafo, José María Solís, Piquero, Juan María López, Manuel Montoto, Sebastián del Río, Vicente González, Miguel Menéndez, Marino Vea-Murguía, Luciano Escandón, A. Carrión, Eulogio Madariaga, Enrique Alonso, Nicolás Albuerne, Domingo Monedero, Félix Alonso Muñiz y Eliseo Miguel.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Recibo en blanco de pago de pensión y demás, firmado por el Administrador, D. Cipriano Mago. Fecha solo da opción a datar en los años cincuenta del siglo XIX.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Fr. Juan María López apunta en la contraportada su nombramiento como Director de la Cofradía de la Milicia Angélica por el P. Paulino Álvarez.
López, Juan María, O.P.
Documentos sobre las Bodas de Oro del Colegio de PP. Dominicos de Vergara (1930-1931)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Recorte de prensa para comunicar a todos los ex-alumnos de las Bodas de Oro, Vergara, noviembre de 1930.
-Programa de las Bodas de Oro.
-Circular de la Comisión de exalumnos del Colegio para recaudar fondos para las Bodas de Oro, noviembre de 1930.
-Menú del banquete del día 14 de diciembre de 1930 en el Hotel Indarreta con catorce firmas dedicadas al P. Miguel.
-Relación de Gastos e Ingresos con motivo de las Bodas de Oro del Colegio de Vergara, 07/07/1931.
-Carta del violoncellista D. Pablo Elola en Bilbao al P. Rector del Colegio de Vergara, 08/08/1931 sobre la compra de un violoncello.
Convento de San José de Vergara
Carta de D. Miguel Villanueva a D.ª Dominica Goya, 08/03/1912
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El Diputado a Cortes por Santo Domingo de la Calzada escribe para que transmita la información sobre liquidación de un expediente del Real Seminario de Vergara.
Villanueva, Miguel
Carta del P. José Marís Solís al P. Miguel Menéndez, 1934
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre pagos efectuados e impuestos.
Solís, José María, O.P.
Certificado de pago de la contribución señalada en el Capítulo Provincial de Corias (1931-1934)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Certifica el pago durante los años 1931-32-33 y 34.
Solís, José María, O.P.
Resumen del Balance durante el Priorato del M. R. P. Juan Burges (1938-1941)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Balance resumido en un folio. Firman también los PP. Leonardo Rodríguez, Mariano Antía, Eliseo Malzárraga, Eulogio Madariaga y el P. Provincial Esteban G. Vigil.
Burges Andueza, Juan de la Cruz, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 08/08/1915, 28/08/1917, .
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1920 [sic.] debería ser 1927, 20/03/1928, 24/12/1929, 24/02/1931.
Visita del P. Provincial Esteban González Vigil: 30/01/1936, 16/12/1940.
Convento de San José de Vergara
Libro de relación de gastos de los colegiales internos del Real Seminario de Vergara (1924-1930)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Entre las pp. 48-49 carta de D. Luis Damborenea al director del colegio referente a las cosas de su hijo (18/05/1924); entre las pp. 290-291 folio doble con estado de cuentas del Seminario de Vergara (enero 1852), firma Ángel Gómez de Segura (Administrador).
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Balance de cuentas. Firmado también por los PP. Eulogio Madariaga, Vicente D. González, Manuel F. Bada, José D. Gafo y Antonio Carrión.
Vea-Murguía, Marino, O.P.
Resumen del Balance durante el Rectorado del M. R. P. Miguel Menéndez (1929-1932)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Balance resumido en un folio corto.
Menéndez, Miguel, O.P.
Resumen del Balance durante el Rectorado del M. R. P. Mariano Antía (1935-1938)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Balance resumido en un folio. Firman también los PP. Leonardo Rodríguez, Jesús ¿Jacinto? Alonso y Manuel Bada. Una firma sin identificar.
Antía Plazaola, Mariano, O.P. Rector-Prior de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1907, 08/08/1914.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 20/08/1908, 18/¿09?/1910.
Convento de San José de Vergara
Libro de Sindicatura local de la Comunidad del PP. Dominicos de Vergara (1947-1950)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Tomás S. Perancho: 29/04/1948, 19/05/1950.
Apertura del libro en la guarda anterior, firma Fr. Aureliano Martínez, Secretario de Visita (12/06/1949).
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Borrador con el dictamen por problemas de pago de los jóvenes Leopoldo y Fernando Bárcena.
Lili, Ramón María de
Balances de Caja del P. Marino Vea-Murguía entre el 9 de octubre de 1919 y el 6 de julio de 1924
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Balances de Caja.
Vea-Murguía, Marino, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Balance completo, firmado también por los PP. Emeterio Fernández, Manuel María Sáinz, Pedro Nolasco de Medio, Antonio López, Sebastián del Río, Manuel Montoto y José María Solís.
Salazar, Narciso, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Balance resumido en un folio. Firman también los PP. Leonardo Rodríguez, Eulogio Madariaga y Joaquín María Ron. Aprobado por el P. Provincial Aniceto Fernández.
Miranda Cachero, Cándido, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Extracto del Rectorado del P. Celestino del 1 de noviembre de 1908 al 15 de julio de 1911.
Alonso Villar, Celestino José, O.P. (beato)