- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-2-1-16
- Item
- 14 y 25 de mayo de 1938
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El Sr. Gobernador ofrece casa-palacio de "Echeaundi" a los PP. Dominicos. Éstos rechazan la oferta.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El Sr. Gobernador ofrece casa-palacio de "Echeaundi" a los PP. Dominicos. Éstos rechazan la oferta.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Acuerdo del Ayuntamiento de Vergara sobre el matadero del Real Seminario, 30/05/1912
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento sobre cesión de terreno del Seminario para ensanchar el camino al Matadero.
Ubillos, Francisco (alcalde)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Copia de la Resolución enviada al Director general de Instrucción pública sobre la cesión del edificio del Real Seminario de Vergara al Obispo de Vitoria, bajo la dirección de los PP. Dominicos.
Ministerio de Fomento
Toma de posesión del edificio del Real Seminario por los PP. Dominicos de Vergara (1880)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Acta de la toma de posesión del edificio del Real Seminario de Vergara firmado por todos los concurrentes.
Martínez Vigil, Ramón, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Duplicado del documento relacionado. Incluye transcripción mecanografiada del documento original.
Ministerio de Fomento
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Prorroga hasta el 1 de julio de 1920 el arriendo de la huerta del Real Seminario.
Aguínaco, Nicolás, O.P.
Testamento de Fr. Sebastián Juárez Hernández, 19/01/1942
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Testamento en el que renuncia a sus bienes antes de la profesión el P. Sebastián Juárez.
Juárez Hernández, Sebastián, O.P.
Correspondencia sobre el patio o corral (1892-1904)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta de D. Fernando Zumarraga a D.ª Ángeles de Uraín sobre la propiedad del Conde de Torre-Díaz, Vergara, 07/04/1892.
-Carta de D.ª Ángeles de Uraín a D. Fernando Zumarraga con su respuesta sobre el patio ó [sic.] corral, Vergara, 07/04/1892.
-Carta del Conde de Torre-Díaz a D. Fernando Zumarraga sobre las condiciones sobre el jardín, Londres, 17/04/1893.
-Carta de D.ª Ángeles de Urain al Conde de Torre-Díaz, Vergara, 25/04/1893.
-Cartas del Conde de Torre-Díaz a D.ª Ángeles de Urain sobre el patio en cuestión, Londres, 25/05/1893 y 16/08/1893.
-Carta de D.ª Ángeles de Urain al Conde de Torre-Díaz sobre la propiedad y patio, Vergara, 22/08/1893.
-Carta del Conde de Torre-Díaz a D.ª Ángeles de Urain, Londres, 20/02/1894.
-Carta de D.ª Ángeles de Urain al Conde de Torre-Díaz, Vergara, 17/03/1894.
-Cartas de D. Andrés Egaña a D.ª Ángeles de Urain, Vergara, 07/10/1904 y 17/10/1904.
-3 cartas personales de D.ª Ángeles de Urain, Vergara, sin fechas.
Zumarraga, Fernando
Solicitud del Real Seminario al Sr. Alcalde de Vergara sobre terrenos para lavadero, 15/01/1902
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Petición del Colegio al Ayuntamiento de Vergara de un terreno en mejores condiciones.
Convento de San José de Vergara
Contrato entre el Ayuntamiento y el Real Seminario de Vergara sobre terreno para el matadero (1906)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contrato sobre convenio de arrendamiento del matadero, de usufructo del Real Seminario.
Salazar, Narciso, O.P.
Copia del acuerdo del Ayuntamiento de Vergara sobre el matadero del Real Seminario, 27/03/1906
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento sobre el terreno del matadero.
Arrese y Barrutia, Cristóbal (alcalde)
Convenio de cesión de usufructo entre el Ayuntamiento y el Real Seminario de Vergara (1908)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convenio de cesión de un terreno perteneciente al Real Seminario de Vergara.
Garicano Ibarguren, Tiburcio
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El P. Rector responde al Ayuntamiento de Vergara sobre cesión de terreno del Seminario para ensanchar el camino al Matadero.
López, Juan María, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Concede el permiso solicitado, con una serie de condiciones. En el reverso, el Sr. Alcalde de Vergara certifica la aceptación del contrato, 08/04/1924.
Vea-Murguía, Marino, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Copia de la Resolución enviada al Director general de Instrucción pública sobre el mobiliario y material del Real Seminario de Vergara.
Ministerio de Fomento
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la propiedad de finca o derecho de renta que percibe el Real Seminario de Vergara. Contiene:
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 25/06/1943, sobre la renta recibida de D. José Cruz Imaz.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 15/09/1943, por no haber contestado a la anterior del 25/06/1943.
-Copia del oficio enviado por el P. Mariano Antia al Sr. Administrador de Propiedades de la Provincia de Guipúzcoa el 24 de septiembre de 1943 con motivo del expediente de solicitud de D. José Cruz Imaz.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 26/11/1943, con la respuesta al expediente por la solicitud de compra de un trozo de terreno por D. José Cruz Imaz.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 15/12/1943.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 14/02/1944.
-Carta del Administrador de la Delegación de Hacienda en San Sebastián al P. Mariano Antia en Vergara, 24/02/1944.
-Carta del P. Mariano Antia en Vergara al Sr. Ministro de Hacienda en Madrid, 09/01/1946.
Antía Plazaola, Mariano, O.P. Rector-Prior de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Duplicado del documento relacionado.
Uriarte Furira, Carlos
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Duplicado del documento relacionado.
Martínez Vigil, Ramón, O.P.
Toma de posesión del edificio del Real Seminario de Vergara, 07/08/1880
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la toma de posesión del edificio del Real Seminario de Vergara. Firma el P. Procurador General Ramón Martínez Vigil, D. Paulino Caballero (Secretario del Instituto de Guipúzcoa), D. Carlos Uriarte (Director del Instituto Provincial de Guipúzcoa) y el Conde de Villahermoso, D. José María de Unceta, alcalde.
Ayuntamiento de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la propiedad del edificio que ocupa la Comunidad de PP. Dominicos de Vergara.
Convento de San José de Vergara
Autorización del P. Rector del Real Seminario de Vergara dada a D. Gaspar Ezenarro, 12/02/1930
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Lo autoriza a construir un lugar para los cerdos en la huerta junto a la casa en arriendo, con una serie de condiciones.
Ezenarro, Gaspar
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Declara que el inmueble llamado "Lamasa" no le pertenece.
Loidi Gabilondo, Carlos
Testamento de Fr. Amador Barrinso González, 15/12/1920
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Testamento en el que renuncia a sus bienes antes de la profesión el P. Amador Barrinso.
Barrinso González, Amador, O.P.
Testamento de Fr. Alfonso María Villanueva Ardaiz, 08/11/1924
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Testamento en el que renuncia a sus bienes antes de la profesión el P. Alfonso M.ª Villanueva.
Villanueva Ardaiz, Alfonso María, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
No acepta la cesión del terreno solicitado por el Ayuntamiento para lavadero público.
Urmeneta, Ramón (alcalde)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Informe detallado de las reuniones para cumplir con las Reales órdenes de cesión del Real Seminario de Vergara.
Uriarte Furira, Carlos
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Duplicado del documento relacionado.
Ministerio de Fomento
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la cesión del Obispo de Vitoria del edificio del Real Seminario a la O.P., a nombre del P. Procurador General Ramón Martínez Vigil.
Obispado de Vitoria
Testamento de Fr. Jesús Pascual Hernández, 28/09/1895
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Testamento en el que renuncia a sus bienes antes de la profesión el P. Jesús Pascual, natural de Tala, Salamanca.
Pascual Hernández, Jesús, O.P.
Testamento de Fr. José María Laguía Puerto, 31/10/1918
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Testamento en el que renuncia a sus bienes antes de la profesión el P. José M.ª Laguía.
Laguía Puerto, José María, O.P.
Testamento de Fr. Perfecto María Aylagas Martínez, 23/09/1920
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Testamento en el que renuncia a sus bienes antes de la profesión el P. Perfecto M.ª Aylagas.
Aylagas Martínez, Perfecto María, O.P.
Testamento de Fr. Cesáreo D. Álvarez Pérez, 11/03/1894
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Testamento en el que renuncia a sus bienes antes de la profesión el P. Cesáreo D. Álvarez, llamado Domingo en el claustro, natural de la Pola de Somiedo, Asturias.
Álvarez Pérez, Cesáreo D., O.P.
Testamento de Fr. Agustín Picado Asensio, 12/02/1897
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Testamento en el que renuncia a sus bienes antes de la profesión el P. Agustín Picado, natural de Vertavillo, Palencia.
Picado Asencio, Agustín, O.P.
Testamento de Fr. José Máximo García Merino, 21/07/1919
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Testamento en el que renuncia a sus bienes antes de la profesión el P. José Máximo García.
García Merino, José Máximo, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento sobre la franja de tierra para ensanchar el camino al Matadero, según trazas de Santiago Madariaga.
Ubillos, Francisco (alcalde)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Petición de confirmación de autorización para edificar Matadero en el terreno del Seminario.
Múgica, Ángel (alcalde)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El P. Rector copia el informe de D. Eusebio Madariaga sobre los límites y superficies de las propiedades. El original queda en poder del Sr. Conde (José M.ª Unceta Murua). Incluye un folio con las Superficies del Seminario de Vergara, sin firma ni fecha.
Saralegui, Miguel, O.P.