Libro de Cuentas (1941-1947)
Add to clipboard
Libro de Cuentas (1941-1947)
Libro de cuentas de la Asociación del Rosario Perpetuo del Centro de Vergara (1904-1951)
Add to clipboard
Libro de cuentas de la Asociación del Rosario Perpetuo del Centro de Vergara (1904-1951)
Resumen del Balance durante el Priorato del M. R. P. Mariano Antía (1945-1948)
Add to clipboard
Resumen del Balance durante el Priorato del M. R. P. Mariano Antía (1945-1948)
Libro de Cuentas (1880-1891)
Add to clipboard
Libro de Cuentas (1880-1891)
Libro de Cuentas (1891-1894)
Add to clipboard
Libro de Cuentas (1891-1894)
Libro de Cuentas (1894-1902)
Add to clipboard
Libro de Cuentas (1894-1902)
Libro de Cuentas (1902-1907)
Add to clipboard
Libro de Cuentas (1902-1907)
Libro de Caja (1893-1930)
Add to clipboard
Libro de Caja (1893-1930)
Modelo de recibo del real Seminario de Vergara expedido a los Seminaristas por gastos de pensión y demás
Add to clipboard
Modelo de recibo del real Seminario de Vergara expedido a los Seminaristas por gastos de pensión y demás
Cuenta de los objetos que se venden y se compran con destino a la Cofradía de la Milicia Angélica, 28/03/1898
Add to clipboard
Cuenta de los objetos que se venden y se compran con destino a la Cofradía de la Milicia Angélica, 28/03/1898
Documentos sobre las Bodas de Oro del Colegio de PP. Dominicos de Vergara (1930-1931)
Add to clipboard
Documentos sobre las Bodas de Oro del Colegio de PP. Dominicos de Vergara (1930-1931)
Carta de D. Miguel Villanueva a D.ª Dominica Goya, 08/03/1912
Add to clipboard
Carta de D. Miguel Villanueva a D.ª Dominica Goya, 08/03/1912
Carta del P. José Marís Solís al P. Miguel Menéndez, 1934
Add to clipboard
Carta del P. José Marís Solís al P. Miguel Menéndez, 1934
Certificado de pago de la contribución señalada en el Capítulo Provincial de Corias (1931-1934)
Add to clipboard
Certificado de pago de la contribución señalada en el Capítulo Provincial de Corias (1931-1934)
Resumen del Balance durante el Priorato del M. R. P. Juan Burges (1938-1941)
Add to clipboard
Resumen del Balance durante el Priorato del M. R. P. Juan Burges (1938-1941)
Libro de Cuentas (1915-1926)
Add to clipboard
Libro de Cuentas (1915-1926)
Libro de Cuentas (1926-1940)
Add to clipboard
Libro de Cuentas (1926-1940)
Libro de relación de gastos de los colegiales internos del Real Seminario de Vergara (1924-1930)
Add to clipboard
Libro de relación de gastos de los colegiales internos del Real Seminario de Vergara (1924-1930)
Cuentas que rinde el Rector del Colegio de Vergara, Fr. Marino Vea-Murguía al terminar su cargo (julio 1920 - junio 1923)
Add to clipboard
Cuentas que rinde el Rector del Colegio de Vergara, Fr. Marino Vea-Murguía al terminar su cargo (julio 1920 - junio 1923)
Resumen del Balance durante el Rectorado del M. R. P. Miguel Menéndez (1929-1932)
Add to clipboard
Resumen del Balance durante el Rectorado del M. R. P. Miguel Menéndez (1929-1932)
Resumen del Balance durante el Rectorado del M. R. P. Mariano Antía (1935-1938)
Add to clipboard
Resumen del Balance durante el Rectorado del M. R. P. Mariano Antía (1935-1938)
Libro de Cuentas (1907-1915)
Add to clipboard
Libro de Cuentas (1907-1915)
Libro de Sindicatura local de la Comunidad del PP. Dominicos de Vergara (1947-1950)
Add to clipboard
Libro de Sindicatura local de la Comunidad del PP. Dominicos de Vergara (1947-1950)
Dictamen de D. Ramón María de Lili, Vicepresidente de la Diputación Provincial de Guipúzcoa, sobre falta de pago de dos alumnos al Colegio de Vergara, 29/12/1910
Add to clipboard
Dictamen de D. Ramón María de Lili, Vicepresidente de la Diputación Provincial de Guipúzcoa, sobre falta de pago de dos alumnos al Colegio de Vergara, 29/12/1910
Balances de Caja del P. Marino Vea-Murguía entre el 9 de octubre de 1919 y el 6 de julio de 1924
Add to clipboard
Balances de Caja del P. Marino Vea-Murguía entre el 9 de octubre de 1919 y el 6 de julio de 1924
Estado de Cuentas y Administración durante el Rectorado del M. R. P. Fr. Narciso Salazar (7 de julio de 1903 - 7 de julio de 1906)
Add to clipboard
Estado de Cuentas y Administración durante el Rectorado del M. R. P. Fr. Narciso Salazar (7 de julio de 1903 - 7 de julio de 1906)
Resumen del Balance económico del Convento de Vergara durante el Priorato del P. Cándido Miranda (1948-1951)
Add to clipboard
Resumen del Balance económico del Convento de Vergara durante el Priorato del P. Cándido Miranda (1948-1951)
Extractos de las cuentas correspondientes al Rectorado del M. R. P. Fr. Ceelstino José Alonso (1908-1911)
Add to clipboard
Extractos de las cuentas correspondientes al Rectorado del M. R. P. Fr. Ceelstino José Alonso (1908-1911)