Asignación del P. José Cuervo al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1912)
- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-12-8-4
- Item
- 16 de junio de 1912
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. José Cuervo al Convento de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest (1912)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-5 informes del estado de inscripción de la Comunidad de Vergara en el Ministerio de Justicia, 28/08/1933, 01/10/1933, 12/11/1933, 27/03/1934, firmados por D. José María Lasaga, D. Juan Postius, y D. V. Peña Ruiz.
-Resguardo de la Inscripción de la Casa en el Ministerio de Justicia (adjuntado en la carta del 27/03/1934), 09/03/1934.
-Borrador de Carta del P. José Cuervo al P. Superior de Vergara, insiste en enviar la documentación para la inscripción.
Secretariado de los Institutos Religiosos de España (SIRE)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Órdenes sobre el Capítulo General y observancia de Vergara.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Envía el presupuesto de un órgano de doble teclado para la iglesia de Vergara. Adjunta el proyecto.
González de Amezúa y Noriega, Ramón
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contrato de compraventa. El P. Leonardo Rodríguez obra en nombre del Colegio de RR. PP. Dominicos de Vergara.
González de Amezúa y Noriega, Ramón
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Responde a su cara del 07/02/1947. Sobre el croquis del órgano para Vergara.
González de Amezúa y Noriega, Ramón
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Responde a su cara del 07/01/1948. Sobre la entrevista que tendrán esa semana y los detalles de fabricación del órgano para Vergara.
González de Amezúa y Noriega, Ramón
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre el precio definitivo del órgano. Adjunta ejemplar del anexo al contrato de compraventa del 24/10/1946 (incluido).
González de Amezúa y Noriega, Ramón
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Comunica que ya ha dado la orden para proceder al envío y montaje del órgano en Vergara.
González de Amezúa y Noriega, Ramón
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Confirma el envío y montaje del órgano, según su carta anterior del 31/12/1948. Insiste en el ingreso del precio pactado en el anexo del contrato.
González de Amezúa y Noriega, Ramón
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Adjunta la factura de la liquidación del órgano y embalajes (incluida).
González de Amezúa y Noriega, Ramón
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contesta a la carta del 20/06/1949 sobre el oficio del P. Provincial Tomás S. Perancho relativo al contrato por el órgano para la iglesia de los PP. Dominicos de Vergara.
González de Amezúa y Noriega, Ramón
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Comunica lo hablado con el P. Provincial Tomás S. Perancho sobre los asuntos relativos al órgano. Advierte que se tomen medidas antes de recurrir al pleito. Incluye borrador de la respuesta del P. Cándido Miranda, sin firma, 20/10/1949, Vergara.
González de Amezúa y Noriega, Ramón
Factura de pago de Organería Española S.A. a los RR. PP. Dominicos de Vergara (1950)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Factura por timbres suplidos al contrato y gastos de viaje y honorarios por el concierto de inauguración del órgano en la iglesia de Vergara.
González de Amezúa y Noriega, Ramón
Asignación del P. Antonino Alonso al Convento de Vergara por el P. Provincial Luis Getino (1923)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
González Alonso Getino, Luis, O.P.
Asignación del P. Buenaventura López al Convento de Vergara por el P. Provincial José Cuervo (1943)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Cuervo López, José, O.P. Provincial de España y de la Prov. de Argentina
Asignación de Fr. Javier Ramos al Convento de Vergara por el P. Provincial Tomás S. Perancho (1947)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Copia de la Real Orden de 29 de febrero de 1880
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la cesión del Gobierno al Obispo de Vitoria del edificio del Real Seminario.
Ayuntamiento de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El P. Provincial faculta al P. Rector de Vergara, Fr. Inocencio Fernández Bada.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Carta del P. Provincial Tomás S. Perancho a la Comunidad de PP. Dominicos de Vergara, 09/09/1947
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Pide reserva absoluta sobre lo tratado en reuniones de Lectores y en el Tribunal de Exámenes.
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la Ley de Congregaciones en lo relativo a la Enseñanza, si el Colegio continúa o no.
Federación de Amigos de la Enseñanza
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre el traslado de matrícula al Instituto de San Sebastián de D. Bonifacio La Puente y López Heredia.
Fernández-Guerra, Aureliano
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre el traslado de matrícula al Instituto de San Sebastián de D. Félix Herrero y Diezquijada.
Fernández-Guerra, Aureliano
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Agradece en nombra de la Reina Isabel II y del Ejército por las plazas cedidas a la Asociación benéfico-escolar de huérfanos en el Colegio de Vergara.
Martínez-Campos Antón, Arsenio
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Solicita que se rellene impreso adjunto con nombres de los huérfanos de la Asociación en el Colegio de Vergara.
Arjona, José
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El Sr. Calleja informa sobre lo dicho al Director del Instituto de San Sebastián para prorrogar la autorización de verificación de los ejercicios del grado de Bachiller.
Dirección General de Instrucción Pública
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Reglamentando la matrícula y traslado de los alumnos de Institutos. Aprobación del Ministro de Instrucción Pública, D. Gabino Bugallal del proyecto de Decreto, Madrid, 25/08/1903.
-Real Decreto a propuesta del Ministro de Instrucción Pública, San Sebastián, 26/08/1903.
-Real Orden autorizada por D. Vicente Santamaría en relación a la instancia del P. Buenaventura García Paredes para que los alumnos del Instituto de Segovia puedan examinarse en Ávila, Madrid, 05/05/1906.
Bugallal Araújo, Gabino
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Da licencia.
Martínez, José Domingo, O.P.
Asignación del P. Jesús Pascual al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1894)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Arturo Ortega al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1894)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Alfonso Andrés al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1894)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Pedro Salazar al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1894)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Manuel Montoto al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1901)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Asignación del P. Ruderico Díez al Convento de Vergara por el P. Provincial Antonio Martínez (1902)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España