Carta del P. Manuel Montoto al P. José Cuervo, provincial, Roma, 1931
Add to clipboard
Carta del P. Manuel Montoto al P. José Cuervo, provincial, Roma, 1931
Carta del P. Manuel Montoto al P. José Cuervo, provincial, Roma, 1931
Add to clipboard
Carta del P. Manuel Montoto al P. José Cuervo, provincial, Roma, 1931
Catálogo General de la O.P. de 1967
Add to clipboard
Catálogo General de la O.P. de 1967
Completorii Libellus juxta Ritum S.O.P.
Add to clipboard
Completorii Libellus juxta Ritum S.O.P.
Circular del P. Andrés Frühwirth al Provincial de España, Fr. Antonio Martínez y Provincia, Roma, 12/04/1896
Add to clipboard
Circular del P. Andrés Frühwirth al Provincial de España, Fr. Antonio Martínez y Provincia, Roma, 12/04/1896
Circular del P. Jacinto María Cormier a al Provincia de España, Roma, 14/09/1906
Add to clipboard
Circular del P. Jacinto María Cormier a al Provincia de España, Roma, 14/09/1906
Circular del P. Maestro Martín Estanislao Gillet, Roma, 16/04/1933
Add to clipboard
Circular del P. Maestro Martín Estanislao Gillet, Roma, 16/04/1933
Circular del P. Maestro Martín Estanislao Gillet, Roma, Santa Sabina, 27/03/1939
Add to clipboard
Circular del P. Maestro Martín Estanislao Gillet, Roma, Santa Sabina, 27/03/1939
Circular del P. Maestro General Luis Theissling, Roma, Angélico, 10/10/1916
Add to clipboard
Circular del P. Maestro General Luis Theissling, Roma, Angélico, 10/10/1916
Circular del P. Maestro General Luis Theissling, Roma, Angélico, 07/06/1919
Add to clipboard
Circular del P. Maestro General Luis Theissling, Roma, Angélico, 07/06/1919
Circular del P. Maestro General Alejandro Vicente Jandel, Roma, Minerva, 08/12/1870; remitida por el P. Vicario Provincial Francisco Casso, Sevilla, 07/03/1871
Add to clipboard
Circular del P. Maestro General Alejandro Vicente Jandel, Roma, Minerva, 08/12/1870; remitida por el P. Vicario Provincial Francisco Casso, Sevilla, 07/03/1871
Carta del Mons. Ramón Zubieta al P. Provincial Esteban Sacrest, Roma, 30/07/1913
Add to clipboard
Carta del Mons. Ramón Zubieta al P. Provincial Esteban Sacrest, Roma, 30/07/1913
Apostolicae Litterae S. C. de Propaganda Fide fundando tres prefecturas, Roma, 05/02/1900
Add to clipboard
Apostolicae Litterae S. C. de Propaganda Fide fundando tres prefecturas, Roma, 05/02/1900
Petición del P. Gobert, Socio y Secretario General para las Misiones, Roma, 08/02/1958; y Relatio de Missionibus
Add to clipboard
Petición del P. Gobert, Socio y Secretario General para las Misiones, Roma, 08/02/1958; y Relatio de Missionibus
Rescripto de licencia otorgada por la Sagrada Congregación del Concilio (1902)
Add to clipboard
Rescripto de licencia otorgada por la Sagrada Congregación del Concilio (1902)
Petición y concesión de la erección de la casa de Oviedo en convento formal (1906)
Add to clipboard
Petición y concesión de la erección de la casa de Oviedo en convento formal (1906)
El obispado de Oviedo suplica al Santo Padre se digne dar rescripto para ejecutar lo convenido con el P. Provincial O.P., sobre el convento de Oviedo
Add to clipboard
El obispado de Oviedo suplica al Santo Padre se digne dar rescripto para ejecutar lo convenido con el P. Provincial O.P., sobre el convento de Oviedo
Carta del P. Esteban Gómez en Roma al P. Provincial Aniceto Fernández, 09/03/1956
Add to clipboard
Carta del P. Esteban Gómez en Roma al P. Provincial Aniceto Fernández, 09/03/1956
Carta del P. Miguel Fraile Cobos en Madrid al Socio del Maestro General de la Orden, el P. Esteban Gómez, 04/05/1956
Add to clipboard
Carta del P. Miguel Fraile Cobos en Madrid al Socio del Maestro General de la Orden, el P. Esteban Gómez, 04/05/1956
Carta del P. Provincial Aniceto Fernández en Madrid al P. Maestro General Michael Browne en Roma, 14/07/1956
Add to clipboard
Carta del P. Provincial Aniceto Fernández en Madrid al P. Maestro General Michael Browne en Roma, 14/07/1956
Carta del Maestro de la Orden, Michael Browne en Roma erigiendo la Casa de Santo Tomás de Aquino, 03/09/1956
Add to clipboard
Carta del Maestro de la Orden, Michael Browne en Roma erigiendo la Casa de Santo Tomás de Aquino, 03/09/1956
Asignación del P. Argimiro Velasco (Provincia de Aragón) a la Casa de Santo Tomás de Aquino de Córdoba por el Maestro de la O.P., Fr. Michael Browne (1957)
Add to clipboard
Asignación del P. Argimiro Velasco (Provincia de Aragón) a la Casa de Santo Tomás de Aquino de Córdoba por el Maestro de la O.P., Fr. Michael Browne (1957)
Asignación del P. Isidoro Castro Cuesta (Provincia de Aragón) a la Casa de Santo Tomás de Aquino de Córdoba por el Maestro de la O.P., Fr. Michael Browne (1958)
Add to clipboard
Asignación del P. Isidoro Castro Cuesta (Provincia de Aragón) a la Casa de Santo Tomás de Aquino de Córdoba por el Maestro de la O.P., Fr. Michael Browne (1958)
Documento de restauración o de erección de la Casa de Bilbao, Roma, Santa Sabina (1951)
Add to clipboard
Documento de restauración o de erección de la Casa de Bilbao, Roma, Santa Sabina (1951)
Carta de D. Lorenzo Arrazola García, presidente del Gobierno, al obispo de Ávila (1864)
Add to clipboard
Carta de D. Lorenzo Arrazola García, presidente del Gobierno, al obispo de Ávila (1864)
Testimonio auténtico del juramento de fidelidad hecho por el obispo D. Fernando Blanco, antes de tomar posesión de la sede de Valladolid
Add to clipboard
Testimonio auténtico del juramento de fidelidad hecho por el obispo D. Fernando Blanco, antes de tomar posesión de la sede de Valladolid
Traslado de la Bula del papa Pío IX "Apstolicae Sedis moderationi (1869)
Add to clipboard
Traslado de la Bula del papa Pío IX "Apstolicae Sedis moderationi (1869)
Noticia de la prensa vaticana de audiencia con el papa (S/F)
Add to clipboard
Noticia de la prensa vaticana de audiencia con el papa (S/F)
Felicitación de los alumnos del Ateneo Lateranense al P. Canal (1939-1940)
Add to clipboard
Felicitación de los alumnos del Ateneo Lateranense al P. Canal (1939-1940)
Celebración de las bodas de plata sacerdotales del P. Canal (1944)
Add to clipboard
Celebración de las bodas de plata sacerdotales del P. Canal (1944)
Cartas personales del P. Fr. M. Canal a sus hermanos (1944)
Add to clipboard
Cartas personales del P. Fr. M. Canal a sus hermanos (1944)
P. Fr. M. Canal miembro del tribunal de tesis de filosofía en la universidad Gregoriana de Roma.
Add to clipboard
P. Fr. M. Canal miembro del tribunal de tesis de filosofía en la universidad Gregoriana de Roma.
Copia auténtica del documento de agradecimiento y concesión de bienes espirituales de la O.P. del Maestro Rmo. P. Fr. Martín E. Gillet al embajador español ante la S. Sede, familia y subalternos por las atenciones con el P. Canal.
Add to clipboard
Copia auténtica del documento de agradecimiento y concesión de bienes espirituales de la O.P. del Maestro Rmo. P. Fr. Martín E. Gillet al embajador español ante la S. Sede, familia y subalternos por las atenciones con el P. Canal.
Carta del P. Montoto a D. Alejandro Canal Gómez, párroco de Vega, hermano del P. Canal (1944)
Add to clipboard
Carta del P. Montoto a D. Alejandro Canal Gómez, párroco de Vega, hermano del P. Canal (1944)
Carta del P. Montoto a D. Alejandro Canal Gómez, párroco de Vega, hermano del P. Canal (1944)
Add to clipboard
Carta del P. Montoto a D. Alejandro Canal Gómez, párroco de Vega, hermano del P. Canal (1944)
Carta mecanografiada del P. Montoto a Sor o Madre Felisa Canal, hermana del P. Maximiliano (1945)
Add to clipboard
Carta mecanografiada del P. Montoto a Sor o Madre Felisa Canal, hermana del P. Maximiliano (1945)
Carta del P. Fr. Juan Bautista Velasco, O.P. a Madre Sor Felisa, hermana del P. Maximiliano (1959)
Add to clipboard
Carta del P. Fr. Juan Bautista Velasco, O.P. a Madre Sor Felisa, hermana del P. Maximiliano (1959)
Necrología del P. Maestro Fr. Maximiliano Canal Gómez (1945)
Add to clipboard
Necrología del P. Maestro Fr. Maximiliano Canal Gómez (1945)
Carta del P. M. Fr. Luis Aliaga, O.P., al P. Maestro de la O.P. [Rmo. P. Fr. Serafino Secchi]
Add to clipboard
Carta del P. M. Fr. Luis Aliaga, O.P., al P. Maestro de la O.P. [Rmo. P. Fr. Serafino Secchi]
Datos Biográficos del P. Venancio Diego Carro, O.P.
Add to clipboard
Datos Biográficos del P. Venancio Diego Carro, O.P.