Actas de los Capítulos Generales de 1862 , 1868 y 1871
Añadir al portapapeles
Actas de los Capítulos Generales de 1862 , 1868 y 1871
Actas de los Capítulos Generales de 1868 a 1891
Añadir al portapapeles
Actas de los Capítulos Generales de 1868 a 1891
Actas de los Capítulos Generales de 1898 a 1910
Añadir al portapapeles
Actas de los Capítulos Generales de 1898 a 1910
Actas de los Capítulos Generales de 1924 a 1929
Añadir al portapapeles
Actas de los Capítulos Generales de 1924 a 1929
Actas de los Capítulos Generales de 1977 a 1986
Añadir al portapapeles
Actas de los Capítulos Generales de 1977 a 1986
Actas de los Capítulos Generales del 2001 al 2010
Añadir al portapapeles
Actas de los Capítulos Generales del 2001 al 2010
Actas del Capítulo General de Roma (1924)
Añadir al portapapeles
Actas del Capítulo General de Roma (1924)
Actas del Capítulo General de Roma (1935)
Añadir al portapapeles
Actas del Capítulo General de Roma (1935)
Actas del Capítulo General de Roma (1938)
Añadir al portapapeles
Actas del Capítulo General de Roma (1938)
Antiphonarium Sacri Ordinis Praedicatorum Pro Diurnis Horis
Añadir al portapapeles
Antiphonarium Sacri Ordinis Praedicatorum Pro Diurnis Horis
Apostolicae Litterae elevando a Vicariato la Prefectura de Puerto Maldonado, Roma, 04/07/1913
Añadir al portapapeles
Apostolicae Litterae elevando a Vicariato la Prefectura de Puerto Maldonado, Roma, 04/07/1913
Apostolicae Litterae S. C. de Propaganda Fide fundando tres prefecturas, Roma, 05/02/1900
Añadir al portapapeles
Apostolicae Litterae S. C. de Propaganda Fide fundando tres prefecturas, Roma, 05/02/1900
Asignación del P. Argimiro Velasco (Provincia de Aragón) a la Casa de Santo Tomás de Aquino de Córdoba por el Maestro de la O.P., Fr. Michael Browne (1957)
Añadir al portapapeles
Asignación del P. Argimiro Velasco (Provincia de Aragón) a la Casa de Santo Tomás de Aquino de Córdoba por el Maestro de la O.P., Fr. Michael Browne (1957)
Asignación del P. Bartolomé Vicens (Provincia de Aragón) a la Casa de Santo Tomás de Aquino de Córdoba por el Maestro de la O.P., Fr. Michael Browne (1957)
Añadir al portapapeles
Asignación del P. Bartolomé Vicens (Provincia de Aragón) a la Casa de Santo Tomás de Aquino de Córdoba por el Maestro de la O.P., Fr. Michael Browne (1957)
Asignación del P. Canuto Elorriaga al Convento de Vergara por el P. Maestro José María Larroca (1890)
Añadir al portapapeles
Asignación del P. Canuto Elorriaga al Convento de Vergara por el P. Maestro José María Larroca (1890)
Asignación del P. Cecilio Morán a la Provincia de España por el P. Maestro de la O.P., Fr. Martín S. Gillet, Roma, 11/02/1930
Añadir al portapapeles
Asignación del P. Cecilio Morán a la Provincia de España por el P. Maestro de la O.P., Fr. Martín S. Gillet, Roma, 11/02/1930
Asignación del P. Hipólito Andoin al Convento de Vergara por el P. Maestro José María Larroca (1890)
Añadir al portapapeles
Asignación del P. Hipólito Andoin al Convento de Vergara por el P. Maestro José María Larroca (1890)
Asignación del P. Isidoro Castro Cuesta (Provincia de Aragón) a la Casa de Santo Tomás de Aquino de Córdoba por el Maestro de la O.P., Fr. Michael Browne (1958)
Añadir al portapapeles
Asignación del P. Isidoro Castro Cuesta (Provincia de Aragón) a la Casa de Santo Tomás de Aquino de Córdoba por el Maestro de la O.P., Fr. Michael Browne (1958)
Asignación del P. Jerónimo Coderch por el P. Maestro de la O.P., Fr. Luis Theissling, Roma, 18/12/1916; y aceptación, 21/12/1916
Añadir al portapapeles
Asignación del P. Jerónimo Coderch por el P. Maestro de la O.P., Fr. Luis Theissling, Roma, 18/12/1916; y aceptación, 21/12/1916
Asignación del P. José D. Belenguer (Provincia de Aragón) a la Casa de Santo Tomás de Aquino de Córdoba por el Maestro de la O.P., Fr. Michael Browne (1957)
Añadir al portapapeles
Asignación del P. José D. Belenguer (Provincia de Aragón) a la Casa de Santo Tomás de Aquino de Córdoba por el Maestro de la O.P., Fr. Michael Browne (1957)
Asignación del P. Justo Formentín (Provincia de Aragón) a la Casa de Santo Tomás de Aquino de Córdoba por el Maestro de la O.P., Fr. Michael Browne (1957)
Añadir al portapapeles
Asignación del P. Justo Formentín (Provincia de Aragón) a la Casa de Santo Tomás de Aquino de Córdoba por el Maestro de la O.P., Fr. Michael Browne (1957)
Asignación del P. Raimundo Cabedo (Provincia de Aragón) a la Casa de Santo Tomás de Aquino de Córdoba por el Maestro de la O.P., Fr. Michael Browne (1957)
Añadir al portapapeles
Asignación del P. Raimundo Cabedo (Provincia de Aragón) a la Casa de Santo Tomás de Aquino de Córdoba por el Maestro de la O.P., Fr. Michael Browne (1957)
Asignación del P. Toribio Ardanza al Convento de Vergara por el P. Maestro José María Larroca (1890)
Añadir al portapapeles
Asignación del P. Toribio Ardanza al Convento de Vergara por el P. Maestro José María Larroca (1890)
Asignación del P. Valentino Moreno de la Provincia de Filipinas a la Provincia España por el P. Maestro General Manuel Suárez (1951)
Añadir al portapapeles
Asignación del P. Valentino Moreno de la Provincia de Filipinas a la Provincia España por el P. Maestro General Manuel Suárez (1951)
Autorización concedida al Convento de Vergara por el P. Maestro General de la O.P., Fr. Martín E. Gillet, 01/06/1936
Añadir al portapapeles
Autorización concedida al Convento de Vergara por el P. Maestro General de la O.P., Fr. Martín E. Gillet, 01/06/1936
Autorización concedida al P. Rector de Vergara, Fr. Marino Vea-Murguía por el P. Vicario del M. G. de la O.P., Fr. Serapio Tamayo, 26/07/1925
Añadir al portapapeles
Autorización concedida al P. Rector de Vergara, Fr. Marino Vea-Murguía por el P. Vicario del M. G. de la O.P., Fr. Serapio Tamayo, 26/07/1925
Autorización del Culto a la Beata Zdislava Berkiana por el Cardenal Serafín Cretoni, Roma, 28/08/1906
Añadir al portapapeles
Autorización del Culto a la Beata Zdislava Berkiana por el Cardenal Serafín Cretoni, Roma, 28/08/1906
Autorización del P. Maestro Fr. José María Larroca al Prior del Convento de Graz (Austria), Roma, 16/06/1880
Añadir al portapapeles
Autorización del P. Maestro Fr. José María Larroca al Prior del Convento de Graz (Austria), Roma, 16/06/1880
Autorización del traslado del P. Lesmes Alcalde a la Provincia de España por el P. Maestro de la O.P., Fr. Luis Theissling, Roma, 31/05/1924
Añadir al portapapeles
Autorización del traslado del P. Lesmes Alcalde a la Provincia de España por el P. Maestro de la O.P., Fr. Luis Theissling, Roma, 31/05/1924
Bases para el Convenio entre la Provincia de España y sus Misiones del Perú sobre el Colegio de Berri-Ochoa de Villava
Añadir al portapapeles
Bases para el Convenio entre la Provincia de España y sus Misiones del Perú sobre el Colegio de Berri-Ochoa de Villava
Borrador de carta del arzobispo de Valladolid, Fr. Fernando Blanco, al papa León XIII
Añadir al portapapeles
Borrador de carta del arzobispo de Valladolid, Fr. Fernando Blanco, al papa León XIII
Borrador de la contestación del obispo de Ávila al ministro D. Lorenzo Arrazola (1864)
Añadir al portapapeles
Borrador de la contestación del obispo de Ávila al ministro D. Lorenzo Arrazola (1864)
Breve de León XIII, Roma, San Pedro, 05/07/1887
Añadir al portapapeles
Breve de León XIII, Roma, San Pedro, 05/07/1887
Breve del papa Pío IX a Fr. Fernando Blanco y Lorenzo, arzobispo de Valladolid
Añadir al portapapeles
Breve del papa Pío IX a Fr. Fernando Blanco y Lorenzo, arzobispo de Valladolid
Bula del papa Pío IX al Capítulo de la Iglesia Metropolitana de Valladolid
Añadir al portapapeles
Bula del papa Pío IX al Capítulo de la Iglesia Metropolitana de Valladolid
Carta - decreto de la Sagrada Congregación del Santo Oficio sobre el P. Constantino Gutiérrez, Roma, 21/08/1916
Añadir al portapapeles
Carta - decreto de la Sagrada Congregación del Santo Oficio sobre el P. Constantino Gutiérrez, Roma, 21/08/1916
Carta - Decreto de la Sagrada Congregación del Santo Oficio sobre el P. Joaquín María Ron, Roma, 06/06/1931
Añadir al portapapeles
Carta - Decreto de la Sagrada Congregación del Santo Oficio sobre el P. Joaquín María Ron, Roma, 06/06/1931
Carta anónima (posiblemente del Provincial dominico de Andalucía) al Maestro de la O.P.
Añadir al portapapeles
Carta anónima (posiblemente del Provincial dominico de Andalucía) al Maestro de la O.P.
Carta Apostólica del papa Pablo VI a los Generales de las Órdenes Clericales
Añadir al portapapeles
Carta Apostólica del papa Pablo VI a los Generales de las Órdenes Clericales
Carta circular del P. Maestro de la O.P., Fr. Martín Estanislao Gillet a los provinciales de la Orden, Roma (1931)
Añadir al portapapeles
Carta circular del P. Maestro de la O.P., Fr. Martín Estanislao Gillet a los provinciales de la Orden, Roma (1931)