Contratos y escrituras (1877-1929)
- ES 37274.AHDOPE B-B-b-19/1-2
- File
- 1877 - 1929
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
VARIOS
Contratos y escrituras (1877-1929)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
VARIOS
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Documento 1. Contrato entre el P. Esser y el Ssmo. Rosario, diciembre de 1911 (sin día). Texto manuscrito. 1 cuartilla. Firma.
-Documentos 2 al 5. Son 4 cartas del Ssmo. Rosario, firmadas por el P. Fr. Manuel María Sainz al P. Thomas Esser (05/12/1911, 27/12/1911, 15/01/1912 y 14/02/1912). 4 cuartillas manuscritas. Firmas.
-Documento 6. Correctiones factae. Correcciones de pruebas de la obra del P. Esser. 1 pliego pequeño manuscrito.
-Documento 7. Carta del arzobispo de Toledo, Cardenal Aguirre, al P. Esser, autorizando que vaya su nombre al frente de la obra de Carranza sobre el Rosario, Toledo, 25/02/1912. Texto mecanografiado. Firma ológrafa. Procedencia: P. Salvador y Conde. 1 folio.
-Documento 8. Aprobación del Rosario e institución de la Cofradía del Rosario. Manuscrito de correcciones del libro del P. Thomas Esser (obra de Carranza) que se publicó en Ssmo. Rosario. 7 folios numerados a lápiz.
Revista "El Santísimo Rosario" de Vergara
Deslinde. Contrato con el Santero
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Apuntes sobre el deslinde del 6 de octubre de 1905 aprobado por la Real Orden de 3 de mayo de 1906. Al Santuario le corresponden 17 de las 400 hectáreas del deslinde, destinadas al descanso de los peregrinos a la Peña de Francia. 1 f. manuscrito. Documento 1.
-Proyecto de condiciones para el nuevo Santero bajo las órdenes del P. prior de San Esteban y del P. Presidente de la Peña de Francia. 1 f. mecanografiado, es copia. Documento 2.
Convento de Nuestra Señora de la Peña de Francia
Relaciones con los Obispos (1931)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta del P. Vicario Provincial Juan Menéndez al arzobispo de México, D. Pascual Díaz, México, 09/02/1931. Solicita la devolución de la Capilla del Señor de la Expiración [sic.] de México D.F. a la Orden de Predicadores. 3 ff. mecanografiados, numerados, es copia. Documento 1.
-Contrato de cesión de la Parroquia de San Francisco de Paula en San Diego (Texas) entre el Sr. obispo D. Emmanuel B. Ledvina y el P. Vicario Provincial Juan Menéndez, Corpus Christi, Texas, 05/10/1931. Latín. 1 f. en un cartón, firmas ológrafas del obispo, vicario y del cancelario Guillermo V. Oberste y sellos. Documento 2.
-Transcripción del anterior contrato (doc. 2). Son 2 copias mecanografiadas, la segunda con tres correcciones manuscritas 2 ff. Documento 3.
Menéndez García, Juan, O.P., Vicario Prov.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
Convento de Jesús Obrero de La Felguera
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Documento 1. Cuentas del M. R. P. Rector Fr. Sabas Sarasola desde primeros de octubre de 1912, en que tomó posesión del Rectorado hasta primeros de octubre de 1915, Corias, 09/10/1915. 1 pliego manuscrito, firmas ológrafas.
-Documento 2. Contrato de arriendo del prado llamado del Ribón, Corias, 26/01/1913. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa de Fr. Sabas Sarasola y sello.
-Documento 3. Carta de D. Ignacio Tolosana, de Manufactura de relojes eléctricos, al P. Celestino José Alonso, Vitoria, 08/06/1915, sobre propuesta de instalación y presupuesto (doc. 4). 1 folio mecanografiado, firma ológrafa.
-Documento 4. Presupuesto para la instalación de Relojes Eléctricos en un colegio, Vitoria, 08/06/1915. 1 folio mecanografiado.
-Documento 5. Copia de la Carta del P. Celestino José Alonso al Sr. Administrador de la Sociedad Duro-La Felguera, Corias, 09/09/1917. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa.
-Documento 6. Cuentas de los años 1917 a 1930. 3 folios mecanografiados.
-Documento 7. Póliza de bolsa por operación al contado a favor del P. Rector de Corias, Madrid, 18/01/1918. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa del agente de cambio y bolsa colegiado, D. Patricio Rodríguez Ferro, y sellos.
-Documento 8. Póliza de bolsa por operación al contado a favor del P. Rector de Corias, Madrid, 29/01/1918. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa del agente de cambio y bolsa colegiado, D. Patricio Rodríguez Ferro, y sellos.
-Documento 9. Lista de artículos y precios de D. Víctor Fernández Caunedo, Luarca, 29/10/1918. 1 folio manuscrito, firma ológrafa.
-Documento 10. Declaración de D. Manuel Iglesias por los terrenos que lleva como labrador, Corias, 01/11/1918. 1 pliego pequeño manuscrito, firmas ológrafas.
-Documento 11. Declaración de D. José Álvarez García por los terrenos en arrendamiento de los PP. de Corias, Corias, 01/11/1918. 1 pliego pequeño manuscrito, firmas ológrafas.
-Documento 12. Declaración de D. Vicente Moro Suárez por los terrenos en arrendamiento de los PP. de Corias, Corias, 01/11/1918. 1 pliego pequeño manuscrito, firmas ológrafas.
-Documento 13. Declaración de D. José Sierra Ordax por los terrenos en arrendamiento de los PP. de Corias, Corias, 01/11/1918. 1 pliego pequeño manuscrito, firmas ológrafas.
-Documento 14. Contrato de arriendo del prado Ribón del P. Jerónimo Coderch a los señores D. Juan Rancaño y D. José Llano, Corias, 16/03/1919. 1 pliego pequeño manuscrito, firmas ológrafas.
-Documento 15. Contrato de arriendo del terreno comprendido desde el sitio llamado el Ponteguin hasta Chandeo, entre los PP. de Corias y D. Manuel Iglesias, Corias, 30/11/1919. 1 pliego pequeño manuscrito.
-Documento 16. Contrato de arriendo de las fincas llamadas Huerta de Arriba y Huerta de Abajo, entre los PP. de Corias y D. José Sierra Ordax, Corias, 30/11/1919. 1 pliego pequeño manuscrito.
-Documento 17. Póliza de bolsa por operación al contado a favor del P. Rector de Corias, Madrid, 24/12/1919. 1 cuartilla impresa rellenada a mano, firma ológrafa del agente de cambio y bolsa colegiado, D. Rafael Lorente y Armesto, y sello.
-Documento 18. Contrato de arriendo de la huerta llamada del Cuco, entre los PP. de Corias y D. Bernardo F. M. Reigada, Corias, 21/04/1920. 1 pliego pequeño manuscrito, sello en seco.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Sobre la casa de la huerta (1914-1924)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Escritura por la que los PP. Dominicos de San Esteban reclaman a D. Pedro García Dorado Montero la propiedad de una huerta junto al convento, Salamanca, 30/05/1914. Comparecen el P. Alfredo Fanjul y el profesor Pedro G. Dorado Montero ante el notario D. José de Prada. 1 cuadernillo cosido, 4 ff. manuscritos, es copia. Documento 1.
-Contrato de inquilinato de la huerta del convento de San Esteban arrendada por el P. José María Solís a D. Pedro Charro Sánchez, Salamanca, 20/06/1925. 1 f. impreso rellenado a mano, añadido manuscrito en el dorso con las condiciones particulares firmadas por ambas partes, firmas ológrafas. Documento 2.
Convento de San Esteban de Salamanca
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Escritos sobre la Huerta de Santo Domingo de Estella, propiedad de D.ª Rufina Cassy, amiga de D. Juan Zugarramurdi, 19/06/1883. 1 cuartilla manuscrita. Documento 1.
-Copia fehaciente de la Escritura de Arrendamiento de 4 fincas sitas en jurisdicción del lugar de Bearin (Navarra) otorgada por D.ª Atanasia Lizarraga de Yuza, de una parte; Y de la otra D. José Vázquez y Fernández, Pamplona, 29/02/1908. 4 ff. manuscritos + 1 pliego, cuadernillo cosido, firma ológrafa. Documento 2.
-Balance del año 1915 enviado por el P. Ángel Ciarán al P. Provincial, Pamplona, 11/01/1916 [en la data pone 1915 (sic.)]. 1 cuartilla manuscrita, firmas ológrafas. Documento 3.
-Cuentas de los dos trienios del M.R.P. Fr. Sabas Sarasola (1917-1923). 1 pliego (4 pp.) manuscrito, está incompleto. Documento 4.
-Copia del documento de fundación de misa cada mes en nombre de D.ª Rufina Cassy y Arguedas por el P. Sabas Sarasola en agradecimiento por la donación de la huerta-olivar del antiguo convento de Santo Domingo de Estella a los PP. Dominicos de España, Pamplona, 20/02/1920. 1 pliego pequeño manuscrito, firma autógrafa y sello. Documento 5.
-Acuerdo entre particulares (D. Modesto S. y D.ª Clara S.) y los PP. Dominicos de Pamplona para construir una nueva residencia, Pamplona. 1 f. manuscrito, sin firmas ni fecha. Documento 6.
Convento de Santiago Apóstol de Pamplona
Contratos y cuentas de Fr. Alberto Colunga con la Editorial Vallés (1954-1962)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Contrato entre D. Manuel Vallés Jorba y el P. Alberto Colunga, en representación de la Editorial Vallés y del convento de San Esteban de Salamanca, respectivamente, Barcelona, 20/10/1954. Contrato para la publicación del libro Misal Romano de Alberto Colunga y Eloino Nácar Fúster. 3 ff. mecanografiados, firmas y sellos. Documento 1.
-Carta del P. Alberto Colunga al P. Prior de Salamanca, Fr. Pedro Arenillas, Madrid, 01/08/1957. Sobre su asignación a Caleruega y el gran cariño que tiene hacia el convento de San Esteban, en donde quedan su Santa Biblia y su Misal con los respectivos beneficios. 1 cuartilla manuscrita, firma. Documento 2.
-Carta de D. Alfredo López al P. Provincial Aniceto Fernández, Madrid, 25/10/1961, sobre el proyecto de contrato con la Editorial Vallés para solucionar asunto entre Ed. Vallés y la Editorial Católica, S.A. por publicación de la Santa Biblia Selecta con partes tomadas de la Sagrada Biblia de los PP. Nacar y Colunga. 3 ff. mecanografiados, son copias de la carta y del proyecto de contrato. Documento 3.
-Carta del P. Maestro General Aniceto Fernández al P. Prior de San Esteban, Fr. Segismundo Cascón, Madrid, 28/08/1962. Le informa de la visita de la Editorial Vallés para arreglar los contratos y proyectos que tenían con el P. Alberto Colunga. 1 cuartilla mecanografiada, es copia firmada. Documento 4.
-Carta del P. Maestro General Aniceto Fernández al P. Prior de San Esteban, Fr. Segismundo Cascón, sin data. Sobre la necesidad de renovación de contratos con la Editorial Vallés tras la muerte del P. Alberto Colunga y asuntos económicos. 1 f. mecanografiado, firma. Documento 5.
-Carta del Subdirector de Editorial Vallés, S.L. al P. Segismundo Cascón, Barcelona, 27/09/1962. 1 f. mecanografiado, firma y sello. Envía contrato y copias rectificadas por el P. Maestro Aniceto Fernández (doc. 8). En nota manuscrita dice que fue contestada con copias del contrato por el P. Segismundo Cascón, 18/10/1962. Documento 6.
-Contrato entre el P. Segismundo Cascón y D. Vicente Monar Herrero en representación del convento de San Esteban de Salamanca y de Editorial Vallés, respectivamente, Barcelona, 27/08/1962. Contrato con los derechos de propiedad intelectual de las obras de Colunga y Nacar: Misal Romano y Misal Festivo-Devocionario, Misal para caballeros y Oficio de Semana Santa. Acuerdo de cuentas y porcentajes entre las partes. 3 ff. mecanografiados, firmas ológrafas. Documento 7.
-Borrador del Contrato entre San Esteban de Salamanca y Editorial Vallés, Barcelona, 27/08/1962. Contrato con los derechos de propiedad intelectual de las obras de Colunga y Nacar: Misal Romano y Misal Festivo-Devocionario, Misal para caballeros y Oficio de Semana Santa. Acuerdo de cuentas y porcentajes entre las partes. Seguramente se trata del ejemplar rectificado por el P. Ancieto Fernández y enviado al P. Segismundo Cascón en carta anterior (doc. 6). 3 ff. mecanografiados, es copia. Documento 8.
Convento de San Esteban de Salamanca