Asignación del P. Hipólito Andoin al Convento de Vergara por el P. Maestro José María Larroca (1890)
- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-12-6-6
- Item
- 13 de octubre de 1890
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Larroca Estala, José María, O.P.
Asignación del P. Hipólito Andoin al Convento de Vergara por el P. Maestro José María Larroca (1890)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Larroca Estala, José María, O.P.
Asignación del P. Toribio Ardanza al Convento de Vergara por el P. Maestro José María Larroca (1890)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Larroca Estala, José María, O.P.
Documentos Personales (1894-1941)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Orden alfabético. 1894-1941:
Convento de San Juan Bautista de Corias
Asignaciones y nombramientos (1860-1871)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene: 8 documentos de diversos nombramientos del p. Larroca. Las fotocopias, 20, de original en AGOP V 75.
Larroca Estala, José María, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Larroca Estala, José María, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Asignaciones originales entre 1884 y 1907 ordenadas alfabéticamente:
Martínez, José Domingo, O.P.
Documentos Personales (1887-1955)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Orden alfabético. 1887-1955:
-Echarte Garayoa, Emilio, cert. de confirmación, Ibiricu, 29/09/1925, cert. de bautismo, Ardanaz, ¿1925?, cert. médico, Egüés, 01/10/1925, informe del obispo de Pamplona, Pamplona, 11/08/1929. Documentos 1 al 4.
-Eguidazu Gongueta, cert. de familia y cert. de bautismo, Elorrio, 04/09/1923, informe del obispo de Vitoria, Vitoria, 10/05/1927. Documentos 5 al 7.
-Eizaguirre, Juan, asignación a Corias, Madrid, 29/07/1952. Documento 8.
-Escala Maenlet, Juan, informe del obispo de Pamplona, Pamplona, 27/04/1948. Documento 9.
-Eslava Ardanaz, Agustín, cert. de bautismo y de confirmación, Idocin, 12/10/1923, e informe del obispo de Pamplona, Pamplona, s.f. Documentos 10 al 12.
-Espinoza, Manuel y Gutiérrez, Constantino, asignación a Corias, Montesclaros, 13/10/1900. Documento 13.
-Espiritusanto, Luis, carte, Las Caldas, s.f. Documento 14.
-Expósito Alonso, Anastasio Julio, cert. de partida de bautismo y de buena conducta, Villaseca, 30/04/1957. Documentos 15 y 16.
-Estébanez Fernández, Pedro, testamento, Corias, 04/10/1946. Documento 17.
-Fanjul Acebal, Alfredo, solicitud de dispensa, 01/12/1890, rescripto, Roma, 05/12/1890. Documento 18.
-Fernández, Agustín, asignación a Corias, Madrid, 01/03/1916, y asignación a Corias, Madrid, 23/11/1918. Documentos 19 y 20.
-Fernández, Celedonio, asignación a Corias, Madrid, 10/10/1939. Documento 21.
-Fernández, Claudio, asignación a Corias, Madrid, 05/01/1920. Documento 22.
-Fernández, Francisco, asignación a Corias, Salamanca, 14/11/1942. Documento 23.
-Fernández, Higinio, asignación a Corias, Oviedo, 04/09/1902, y rescripto de indulto de exclaustración, Roma, 23/05/1927. Documentos 24 y 25.
-Fernández, Jacobo, asignación a Corias, Madrid, 22/09/1955. Documento 26.
-Fernández, José, asignación a Corias, Madrid, 11/09/1955. Documento 27.
-Fernández, Manuel, rescripto, Roma, 14/06/1887, y asignación a Corias, Madrid, 07/11/1901. Documentos 28 y 29.
-Fernández, Maximiliano, asignación a Corias, Madrid, 15/12/1905, asignación a Corias, Madrid, 21/08/1913. Documentos 30 y 31.
-Fernández Rodríguez, Ramón, rescripto, Roma, 27/10/1893. Documento 32.
-Fernández, Salvador, asignación a Corias, Corias, 08/09/1914. Documento 33.
-Fernández, Vicente, asignación a Corias, Madrid, 10/02/1902, cartas, Roma, 15/11/1902; Bilbao, 27/11/1902 y 26/11/1902. Documentos 34 al 37.
Convento de San Juan Bautista de Corias