Balances de Caja del P. Marino Vea-Murguía entre el 9 de octubre de 1919 y el 6 de julio de 1924
- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-10-2-2
- Uni. doc. simple
- 14 de julio de 1924
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Balances de Caja.
Vea-Murguía, Marino, O.P.
Balances de Caja del P. Marino Vea-Murguía entre el 9 de octubre de 1919 y el 6 de julio de 1924
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Balances de Caja.
Vea-Murguía, Marino, O.P.
Carta circular del P. Fr. José Cuervo López, provincial de España, Salamanca (1933)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convocatoria al capitulo provincia, electivo, a celebrar en San Esteban de Salamanca, el 27 de junio 1934. Indica cómo sedeben elegir los delegados de América y de las casas de España. Dada en Salamanca 08/12/1933.
Cuervo López, José, O.P. Provincial de España y de la Prov. de Argentina
Carta del P. Manuel Montoto al P. José Cuervo, provincial, Roma, 1930
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Se alegra de la salud recuperada por el P. José Cuervo, provincial y le agradece la felicitación de Pascua de Navidad.
Parece que para enviar un hermano a Roma dice que Fr. Claro no podía; que mire si puede enviara a Roma a otro, porque están muy necesitados de hermanos
E. Vicario general dispensa para que pueda ser admitido Modesto Díez, que había sido novicio en Ávila, pero lo deja a la decisión del P. José Cuervo, provincial. Dice que el P. Casas (antiguo Vicario General de O.P.) no admitía a ninguno.
Montoto Álvarez, Manuel, O.P.
Carta del P. Manuel Montoto al P. José Cuervo, provincial, Roma, 1930
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Ha recibido carta del P. Marino Vea.Murgía, en nombre del provincial, P. Fr. José Cuervo, que está enfermo. Le comunica consejos para curar.
En nombre el P. Vicario General de la Orden, le pide algún hermano de obediencia, pues la curia está escasa de ellos. Dice que Fr. Alfonso Villanueva había estado ya en Roma, y todos estaban muy contentos con él. Si no puede enviar a éste, que envía a otro.
Le han escrito de Chile, comunicándole el fallecimiento del ex-dominico P. Calama, que se había pasado a los protestantes. No tenía qué comer; lo recogió un señor que lo tenía en su finca, con la condición de no salir de ella. Por una operación de garganta se le produjo la gangrena y murió. Le dicen que se confesó.
La petición de un corista para dispensa de votos la llevará cuanto antes.
Montoto Álvarez, Manuel, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Cuervo López, José, O.P. Provincial de España y de la Prov. de Argentina
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Balance de cuentas. Firmado también por los PP. Eulogio Madariaga, Vicente D. González, Manuel F. Bada, José D. Gafo y Antonio Carrión.
Vea-Murguía, Marino, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Se declara erigida la casa de Navelgas, habiéndose cumplido todas las condiciones del Derecho Canónico y de las leyes de la O.P.: petición del P. Provincial y su Consejo, y obtención de la licencia del Maestro de la O.P., consentimiento del Ordinario del lugar y beneplácito de la Santa Sede [autorización del nuncio]. El documento señala la formación de la primera comunidad de dicha casa de Navelgas, por la asignación de los religiosos: M.R.P. Fr. Celestino José Alonso, a quien se instituye en Vicario de la nueva comunidad, R.P. Fr. Enrique Izquierdo, y el hermano converso [o lego, o de obediencia] Fr. Antonio Peña
Cuervo López, José, O.P. Provincial de España y de la Prov. de Argentina
Índices del Archivo de la Curia Provincia sobre algunos temas de documentos del archivo
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Cada folio tiene un tema diferente, con la misma estructura u organización: Apartado y Sección
Anónimo dominico
Memoria de la Comisión económica nombrada por el P. Provincial, Madrid, 28/01/1927
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Incluye:
-Cuadernillo de 36 folios, firman los PP. Vicente A. Cienfuegos, Alfredo Fanjul, Celestino José Alonso, José María Solís, José Rodríguez y Marino Vea-Murguía. Doc. 8.
-Copia, otro ejemplar firmado solo por el P. Vea-Murguía, secretario de la Comisión. Doc. 8b.
-Otra copia, 37 folios, procedente del archivo del P. Salvador y Conde. Doc. 8c.
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Memoria del Priorato del P. Fr. Marino Vea-Murguía, 1951-1954
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Memoria de priorato del P. Marino Vea-Murguía, siguiendo las disposiciones de la legislación de la O.P. a nivel General como al Provincial. Noticias de la composición de la comunidad del convento con sus cambios de entrada y salida; vida apostólica en el santuario como en las comarcas de Santander; importante la vida de estudios o académica. En el apartado del Culto (f. 3), indica la restauración de la imagen, nuevo sagrario y mesa de altar, y otras obras. Se cita las obras que corría a cuenta del Sr. Conde de Torre Velarde, que pagó directamente a la Provincia, y resalta otros bienhechores. Interesantes las muchas obras del pabellón nuevo y otras modificaciones.
Vea-Murguía, Marino, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Lo nombra Prior del Convento de Padrón.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Nombra al P. Juan Garitano Vicario de la Encarnación. Toma posesión del cargo el 15 de agosto de 1948.
Prior Provincial de 1948
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Concede el permiso solicitado, con una serie de condiciones. En el reverso, el Sr. Alcalde de Vergara certifica la aceptación del contrato, 08/04/1924.
Vea-Murguía, Marino, O.P.
Plano General de Situación de parcelas en Sondica (Vizcaya)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Plano de situación con las parcelas en donde se emplazaría el Convento de Bilbao. Está firmado también por el topógrafo y aparejador, firmas sin identificar.
Vea-Murguía, Marino, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Terminado el priorato del P. Gonzalo Martínez, el subprior in capite, P. Desiderio Ordoñez, convoca a los electores del convento, que son ocho, los mismo de las votaciones anteriores (pero no se da razón de esta nueva votación). Fu elegido por mayoría el P. Fr. Marino Vea-Murguía.
Nombre de PP. electores: Desiderio Ordóñez, Bonifacio Llamera, Fernando María Gutiérrez, Ángel Cortabarría, Alejandro del Cura, Alberto González Fuente, Francisco Mª Rodríguez Arias, y Carlos Soria.
Convento de Las Caldas de Besaya
Statistica ex Provincia Hispaniae
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
El documento tiene varios apartados: por las casa y conventos; por las personas o frailes: novicios, profesos y sacerdotes; también se pregunta por los han salido de la Provincia; se pregunta sobre los ministerios espirituales, sobre colegios o escuelas para externos y por los grados en facultades eclesiásticas y en facultades civiles. Como hemos indicado se refiere al año 1951, pero no se data ni se sella en la Curia Provincial
Vea-Murguía, Marino, O.P.