Solicitud del P. Pablo Monzón en Vergara al Obispado de Vitoria, 01/03/1897
Add to clipboard
Solicitud del P. Pablo Monzón en Vergara al Obispado de Vitoria, 01/03/1897
Permiso del Obispado de Vitoria concedido al P. Rector del Colegio de Vergara, 28/01/1926
Add to clipboard
Permiso del Obispado de Vitoria concedido al P. Rector del Colegio de Vergara, 28/01/1926
Rescripto de la Secretaria a Supplicibus Libellis, 12/12/1896
Add to clipboard
Rescripto de la Secretaria a Supplicibus Libellis, 12/12/1896
Carta del Administrador Apostólico de Vitoria, D. Javier Lauzurica en Vitoria al R. P. Rector de los PP. Dominicos de Vergara, 19/04/1938
Add to clipboard
Carta del Administrador Apostólico de Vitoria, D. Javier Lauzurica en Vitoria al R. P. Rector de los PP. Dominicos de Vergara, 19/04/1938
Copia del Documento de cesión del edificio en usufructo del Obispado de Vitoria a los PP. Dominicos de Vergara, 28/07/1880
Add to clipboard
Copia del Documento de cesión del edificio en usufructo del Obispado de Vitoria a los PP. Dominicos de Vergara, 28/07/1880
Solicitud del P. Miguel Saralegui al Obispado de Vitoria, 29/07/1886
Add to clipboard
Solicitud del P. Miguel Saralegui al Obispado de Vitoria, 29/07/1886
Solicitud del P. Celestino José Alonso en Vergara al Obispado de Vitoria, 10/08/1909
Add to clipboard
Solicitud del P. Celestino José Alonso en Vergara al Obispado de Vitoria, 10/08/1909
Rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos, 10/12/1930
Add to clipboard
Rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos, 10/12/1930
Solicitud del P. Rector Benigno Sánchez al Obispado de Vitoria, 21/12/1900
Add to clipboard
Solicitud del P. Rector Benigno Sánchez al Obispado de Vitoria, 21/12/1900
Fotocopia del Documento de cesión del edificio en usufructo del Obispado de Vitoria a los PP. Dominicos de Vergara, 28/07/1880
Add to clipboard
Fotocopia del Documento de cesión del edificio en usufructo del Obispado de Vitoria a los PP. Dominicos de Vergara, 28/07/1880
Copia de la Sesión del Ayuntamiento de Vergara del 24 de marzo de 1880 y de la cesión del edificio en usufructo del Obispado de Vitoria a los PP. Dominicos de Vergara, 28/06/1880
Add to clipboard
Copia de la Sesión del Ayuntamiento de Vergara del 24 de marzo de 1880 y de la cesión del edificio en usufructo del Obispado de Vitoria a los PP. Dominicos de Vergara, 28/06/1880
Solicitud del P. Pablo Monzón en Vergara al Obispado de Vitoria, 15/11/1900
Add to clipboard
Solicitud del P. Pablo Monzón en Vergara al Obispado de Vitoria, 15/11/1900
Solicitud del P. Benigno Sánchez en Vergara al Obispado de Vitoria, 12/05/1903
Add to clipboard
Solicitud del P. Benigno Sánchez en Vergara al Obispado de Vitoria, 12/05/1903
Rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos, 27/04/1934
Add to clipboard
Rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos, 27/04/1934
Solicitud del P. Miguel Saralegui al Obispado de Vitoria, 20/04/1888
Add to clipboard
Solicitud del P. Miguel Saralegui al Obispado de Vitoria, 20/04/1888
Solicitud del P. Inocencio Fernández Bada al Obispado de Vitoria, 08/04/1894
Add to clipboard
Solicitud del P. Inocencio Fernández Bada al Obispado de Vitoria, 08/04/1894
Solicitud del P. Rector Benigno Sánchez al Obispado de Vitoria, 09/04/1902
Add to clipboard
Solicitud del P. Rector Benigno Sánchez al Obispado de Vitoria, 09/04/1902
Licencia para la erección canónica del Via Crucis en la Capilla del Real Seminario de Vergara (1895)
Add to clipboard
Licencia para la erección canónica del Via Crucis en la Capilla del Real Seminario de Vergara (1895)
Solicitud del P. Miguel Menéndez en Vergara al Sr. Secretario de Cámara y Gobierno de Palacio Espicopal, 14/07/1935
Add to clipboard
Solicitud del P. Miguel Menéndez en Vergara al Sr. Secretario de Cámara y Gobierno de Palacio Espicopal, 14/07/1935
Solicitud del P. Rector Benigno Sánchez al Obispado de Vitoria, 06/05/1902
Add to clipboard
Solicitud del P. Rector Benigno Sánchez al Obispado de Vitoria, 06/05/1902
Solicitud del P. Emeterio Fernández al Obispado de Vitoria, 13/02/1904
Add to clipboard
Solicitud del P. Emeterio Fernández al Obispado de Vitoria, 13/02/1904