Asociaciones: Orden Tercera, Rosario y Milicia Angélica (1888-1945)
- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-8-2
- File
- 1888 - 1945
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Asociaciones: Orden Tercera, Rosario y Milicia Angélica (1888-1945)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Petición de los padres de familia al P. Rector del Colegio, con firmas incluidas, Vergara, 18/08/1903.
-Borradores del P. Narciso Salazar sobre la enseñanza gratuita, 28/08/1903.
-Respuesta del P. Rector del Colegio y del Sr. Alcalde de Vergara, 31/10/1903.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Programa de la velada y triduo.
Convento de San José de Vergara
Documentos sobre las Bodas de Oro del Colegio de PP. Dominicos de Vergara (1930-1931)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Recorte de prensa para comunicar a todos los ex-alumnos de las Bodas de Oro, Vergara, noviembre de 1930.
-Programa de las Bodas de Oro.
-Circular de la Comisión de exalumnos del Colegio para recaudar fondos para las Bodas de Oro, noviembre de 1930.
-Menú del banquete del día 14 de diciembre de 1930 en el Hotel Indarreta con catorce firmas dedicadas al P. Miguel.
-Relación de Gastos e Ingresos con motivo de las Bodas de Oro del Colegio de Vergara, 07/07/1931.
-Carta del violoncellista D. Pablo Elola en Bilbao al P. Rector del Colegio de Vergara, 08/08/1931 sobre la compra de un violoncello.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la propiedad del edificio que ocupa la Comunidad de PP. Dominicos de Vergara.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Fotografía de la Banda del Colegio de PP. Dominicos de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sigue la catalogación antigua de carácter temático, en donde el número de legajo 10 se corresponde con Procuración.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Testimoniales de
-Pedro Salazar Ortiz de Pinedo (Arroyo de San Zadornil, Burgos), 1890-1891, documentos 1 al 6.
-Rufino Lizarralde (Vergara), 1892, documento 7.
-Teodosio Emilio Pérez y Corta (Vitoria), 1893, documentos 8 al 12.
-Manuel Mendoza y Napal (Madrid), 1892, documento 13.
-Mariano García y Blanco (Arroyo de Cuéllar, Segovia), 1897, documento 14.
-Ulpiano de la Torre (Musques, Vizcaya), 1897, documento 15.
-Pedro Juan (Roque) Barceló Flaquer (Caopdepera, Mallorca), 1910, documentos 16 al 21.
-Leonardo Goiri Ibarreche (Orozco, Vizcaya), 1918, documento 22.
Convento de San José de Vergara
Renuncia de bienes antes de la profesión (1887-1942)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Consejo y Capítulo (1880-1954)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sigue el esquema de catalogación antiguo, en donde el número de libro 1 se corresponde con Consejo y Capítulo.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sigue el esquema de catalogación antiguo, en donde el número de libro 3 se corresponde con Procuración.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 08/08/1915, 28/08/1917, .
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1920 [sic.] debería ser 1927, 20/03/1928, 24/12/1929, 24/02/1931.
Visita del P. Provincial Esteban González Vigil: 30/01/1936, 16/12/1940.
Convento de San José de Vergara
Cofradía del Cíngulo. Relación de cofrades desde 1885 a 1957
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Luis Alonso Getino: 18/07/1924.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 24/12/1929.
Firman los PP. Eulogio Madariaga, Eliseo Madariaga, Mariano Antía, Julián Fuentes, Vicente D. González, Sebastián del Río, Juan Suárez, Antonio López Couceiro, Juan María López, Pablo José Monzón, Benigno Sánchez y Miguel Saralegui.
En el f. 1 figura la fecha de fundación: 7 de marzo de 1885. El registro de los cofrades llega hasta 21/11/1957.
Convento de San José de Vergara
Libro de relación de gastos de los colegiales internos del Real Seminario de Vergara (1924-1930)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Entre las pp. 48-49 carta de D. Luis Damborenea al director del colegio referente a las cosas de su hijo (18/05/1924); entre las pp. 290-291 folio doble con estado de cuentas del Seminario de Vergara (enero 1852), firma Ángel Gómez de Segura (Administrador).
Convento de San José de Vergara
Álbum del Real Seminario de Vergara (1912)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Firmas de antiguos alumnos del Real Seminario de Vergara.
Convento de San José de Vergara
Inscripción en el registro de Asociaciones (1902, 1910, 1933)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Imprenta del Santísimo Rosario de Vergara (1944-1961)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Organería Española, S.A. (1946-1966)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1880-1963)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Relación nominal de alumnos del Colegio (1883)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Relación nominal de alumnos desde el número 31 al 93. No está el documento completo.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Actas número 7 y 8 de los exámenes de Francés de primero y segundo curso del año académico 1884-1885. Firman el Presidente, D. Antonio Gorostidi, el Vocal, D. Fermín Barech, y el Secretario.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Actas número 1 a 9, 13 y 14 de Primero y Segundo de Latín, Retórica y Poética, Geografía, Historia de España, Historia Universal, Psicología, Aritmética y Álgebra, Geometría, Primero y Segundo de Francés.
Convento de San José de Vergara
Lista de los alumnos del Real Seminario de Vergara con sus calificaciones del curso 1889-1890
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Relación de los alumnos del Real Seminario de Vergara que se presentaron a exámenes de las diferentes asignaturas. Aparecen las respectivas calificaciones.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Relación nominal de 139 alumnos matriculados en el Real Seminario de Vergara con sus respectivas asignaturas.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Sigue la catalogación antigua de carácter temático, en donde el número de legajo 13 se corresponde con Varios.
Convento de San José de Vergara
Fotografía de los PP. Dominicos del Colegio de Vergara (1924)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
En primera fila, el primero por la izquierda es el P. Carrión; el cuarto, el P. Marino Vea-Murguía. De pie, el tercero por la derecha es el P. Gafo.
Convento de San José de Vergara
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Esquela y lista de personas que dieron limosnas para Misas por Fr. Eliseo Malzárraga Galíndez, fallecido el 29 de noviembre de 1945.
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1815-1883)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1880)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-ARANZABAL, Manuel Antonio, 29/09/1880 (doc. 1).
-ARRIETA ARRIETA, Atanasio, 29/09/1880 (doc. 2).
-FERNÁNDEZ CAVADA, Pío, 22/09/1880 (doc. 3).
-FERNÁNDEZ LÓPEZ, Bernabé Pío, 19/09/1880 (doc. 4).
-FERNÁNDEZ VELASCO CARBALLO, Ramón, 1880-1881 (doc. 5).
-GALFARSORO, Pedro José, 18/09/1880 (doc. 6).
-GARAY AGUIRRE, Juan, 27/09/1880 (doc. 7).
-OCARANZA Y VRIEN, Segundo, 24/09/1880 (doc. 8).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1882)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-AGUIRRE LEUNDÁ, José, 12 y 16/09/1882 (doc. 1).
-ALBARELOS DE BERROETA, Eugenio, 19/09/1882 (doc. 2).
-ALDAMA Y ARTABE, Martín, 25 y 27/09/1882 (doc. 3).
-ANRICH DE BRETOUVILLE, Francisco, 21/09/1882, en francés (doc. 4).
-AURGUÍA DE YBARDIA, Apolinar, 04, 07 y 09/09/1882 (doc. 5).
-BALLARÍN DE ARANA, Dionisio y Vicente (hermanos), 19 y 20/09/1881, 11, 13 y 17/07/1882 (docs. 6 y 7).
-ECHEVERRÍA GARAICOECHEA, Enrique, 20/09/1880, 27/07/1882, 08/09/1882 (doc. 8).
-ECHEVERRÍA Y ELORZA, Domingo, 30/08/1882, 12 y 15/09/1882 (doc. 9).
-ELORTONDO Y GUISASOLA, Pedro, 26/09/1882 (doc. 10).
-FONTAGUD GARGALLO, Álvaro y José, 01 y 03/09/1882 (docs. 11 y 12).
-FRANCO SÁNCHEZ DE TOLEDO, Cayetano, 02/04/1878, 05 y 06/09/1882 (doc. 13).
-GARCÍA MORAL, Gustavo, 02/01/1882 (doc. 14).
-GARCÍA ZURRO, Jaime, 19, 23 y 25/09/1882 (doc. 15).
-GAYTÁN DE AYALA, Alejandro, 06/09/1882 (doc. 16).
-JACQUINET, Luis, 21/04/1882, 01/06/1882 (doc. 17).
-LARRAZA ECHEVARRETA, Marciano, 17 y 25/09/1882 (doc. 18).
-MENCHACA GORRI, Pedro María, 09 y 11/01/1883 (doc. 19).
-MORALES Y BONA, Juan, 27/09/1882 (doc. 20).
-MUÑOZ JALÓN, Miguel, 01/07/1871, 01/08/1882, 29/07/1882 (doc. 21).
-ORMAZABAL Y ZUBÍA, Víctor María, 31/08/1882, 04 y 25/09/1882 (doc. 22).
-SÁINZ ORTIZ, José María y José Manuel (hermanos), 24/10/1882 (docs. 23 y 24).
-TEUS Y FERRATER, León, 31/08/1882, 03, 16 y 21/03/1882 (doc. 25).
-UGARTE E IGASTUA,, Ángel, 25/09/1882 (doc. 26).
-URQUIZU Y ZORRILLA, Román, 27/09/1882 (doc. 27).
-YBARRA Y GAITÁN, Mariano, 16/09/1880, 20, 22 y 23/08/1882 (doc. 28).
-YRURTIA Y ECHEVERRÍA, Juan, 06, 07 y 26/09/1882 (doc. 29).
-ZARACONDEGUI Y URIBARREN, José, 14/09/1878, 22 y 28/09/1882 (doc. 30).
-ZUBIZARRETA LASO, José, 08/08/1882, 07 Y 29/09/1882 (doc. 31).
-ZULAICA Y UNAMUNO, Toribio, 13, 17 y 19/11/1882 (doc. 32).
-ZULUETA IRARI, José María, 25/09/1882 (doc. 33).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1884-1887)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1885)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-ALBIZU SALVIDE, Antonio, 20/10/1885 (doc. 1).
-ALTUBE ALBIZ, Ignacio, 10/09/1885 (doc. 2).
-ARANA LECEA, Antonio, 24/04/1885 (doc. 3).
-ARANCIBIA LEBARIO, José María, 08 y 12/10/1885 (doc. 4).
-ARANGÜENA IBIETA, Domingo y Emiliano, 24/08/1884, 12, 23 y 24/08/1885 (docs. 5 y 6).
-ANDUIZA URRUTIVEITIA, Julián, 07 y 10/07/1885 (doc. 7).
-ARACAMA DE ÁLAVA, Felipe, 31/08/1885, 02 y 03/09/1885 (doc. 8).
-AZCARRAGA URMENETA, Domingo, 03/09/1885, 16, 17 y 19/10/1885 (doc. 9).
-BARRENA LARRAR, Plácido, 04/05/1885, 12 y 13/08/1885 (doc. 10).
-BARRENA UGALDE, Vicente, 19/10/1885 (doc. 11).
-BELÁSTEGUI Y EGUIA, Francisco, 21/10/1885 (doc. 12).
-CAREAGA CORTINA, Cipriano, 05 y 06/10/1885 (doc. 13).
-CÉNIGA Y ERQUIAGA, Juan María, 22/10/1885 (doc. 14).
-COLSA FERNÁNDEZ, Manuel y Ángel (hermanos), 31/01/1885, 28/09/1885, 19/10/1885 (docs. 15 y 16).
-DORDA EMPARAN, José María, 19/10/1885 (doc. 17).
-ECHEVARRÍA Y URIBE, Ángel, 22/09/1881, 21 y 24/08/1885 (doc. 18).
-ECHEVERRÍA Y RUIZ DE MAZMELA, José Antonio, 24/10/1885 (doc. 19).
-EGAÑA Y ARBULU, Casimiro, 19 y 21/10/1885 (doc. 20).
-FERNÁNDEZ CASTAÑÓN, Fernando, 25, 26, 27 y 28/06/1885 (doc. 21).
-GALARZA TELLERÍA, Francisco, 19 y 20/10/1885 (doc. 22).
-GOIRI EIZAGA, Jesús, 25/11/1873, 16/10/1885 (doc. 23).
-GUERECA Y GUERECA, Isidoro, 27/09/1880, 01/05/1882, 22/09/1885, 14 y 19/10/1885 (doc. 24).
-GURIDI BIDAOLA, Luis (hermano de Jesús, músico), 27/09/1884, 26/09/1885 (doc. 25).
-HERRÁN Y HERRÁN, José María, 12, 13 y 16/10/1885 (doc. 26).
-IRIARTE SEIN, José Antonio, 25 y 26/09/1885 (doc. 27).
-JÁUREGUI MENDIGUCHEA, Benito, 19/10/1885 (doc. 28).
-LAMARAIN ASCACIBAR, Hilario, 19/10/1885 (doc. 29).
-MAYA GASTAÑAGA, Juan Antonio, 20 y 21/10/1885 (doc. 30).
-MÚGICA Y ERRASTI, Manuel, 19/10/1885 (doc. 31).
-MOYUA SALAZAR, Federico, 19/10/1885 (doc. 32).
-ORUESAGASTI GALLASTEGUI, Pío, 19/10/1885 (doc. 33).
-OZAMIZ Y OSTOLAZA, Casimiro, 21, 24 y 27/10/1885 (doc. 34).
-RAMÍREZ ORUE, Javier, 30/06/1885, 26/10/1885 (doc. 35).
-VIGNAU, Plácido, 01/10/1885 (doc. 36).
-UGALDE, Rafael, 26/10/1885 (doc. 37).
-URQUIZU Y ZORRILLA, Román, 19/10/1885 (doc. 38).
-ZABALETA GORRITI, Antonio Alberto, 04/07/1885 (doc. 39).
-ZULAICA Y UNAMUNO, Toribio (constructor de armas), 28/12/1885 (doc. 40).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1889)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-AGUIRREZABAL SOBRADO, Julián José, 21 y 23/09/1889 (doc. 1).
-AIZPURU Y AGUIRREZABALA, Vicente, 28/09/1898 (doc. 2).
-ARENAZA VIZCAYA, Alfredo, 19 y 20/09/1889 (doc. 3).
-ARENAZA SERRA, Adolfo Juan y Ramiro Gregorio (hermanos), 18 y 19/09/1889 (docs. 4 y 5).
-ARRARTE URRECHA, Jacinto, 22 y 26/09/1889 (doc. 6).
-DAPOUSA Y MUGURUZA, Enrique Domingo, 03/09/1889 (doc. 7).
-DILIZ Y BERRETIAGA, Victoriano Juan, 01/02/1889 (doc. 8).
-FERNÁNDEZ BATURONI, León, 20/11/1889 (doc. 9).
-GARCÍA Y SOLOAGA, Marcelo, 20/09/1889 (doc. 10).
-GASTOABURU LARREA, Pedro Francisco Nicolás, 16 y 25/09/1889 (doc. 11).
-GOIRI VILLABAZO, José, 23/09/1889 (doc. 12).
-GONZÁLEZ Y GARCÍA HERRERO, Ángel y Santiago (hermanos), 17/07/1880, 13/06/1889, 24/07/1889 (docs. 13 y 14).
-LARRARTE Y ASPÍROZ, José Martín Justo, 14/08/1889, 12 y 15/09/1889 (doc. 15).
-MADARIAGA ZULAICA, Emeterio José, 13 y 17/08/1889 (doc. 16).
-MANTEROLA AMIAMA, Luis, 04/12/1889 (doc. 17).
-OTÁLORA Y CARRILLO, Ricardo, 02/02/1887, 22 y 23/09/1889 (doc. 18).
-RETUERTO Y DE LA QUINTANA, Valentín Félix, 29/07/1889, 13/08/1889 (doc. 19).
-SALCEDO BLANCO, Guillermo, 07/01/1889 (doc. 20).
-ZABALETA Y ALCHURRA, Ángel, 10/11/1889 (doc. 21).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1891)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-ABIEGA E ISURI, Francisco, 20 y 22/09/1891(doc. 1).
-AIZPIRI AMENGUIBAR, Agustín Bonifacio, 11 y 26/09/1891 (doc. 2).
-AURRECOECHEA ¿TRUSÍN?, Victoriano y José Ángel (hermanos), 01 y 26/09/1891 (doc. 3).
-AYESTARÁN VÁZQUEZ, José y Eloy (hermanos), 17 y 18/09/1891, 12, 17, 18 y 20/10/1891 (doc. 4).
-DIEGO DE ITURRIOZ, Juan José, 17, 19 y 22/09/1891 (doc. 5).
-DOTESIO Y MAZO, Carlos Francisco, 25 y 26/09/1891 (doc. 6).
-ECHEVARRÍA AZCÁRATE, Javier, 26/12/1877 (doc. 7).
-EGUÍA GONDRA, Félix Bernardo, 18 y 22/07/1891 (doc. 8).
-FERNÁNDEZ BATURONI, Leopoldo, 19/11/1891 (doc. 9).
-FERRER MALZÁRRAGA, Antonio, 21 y 26/07/1891, 23/08/1891, 23/09/1891 (doc. 10).
-LARREA UNZUETA, Alfonso Julián Francisco, 31/08/1891, 01, 02 y 03/09/1891 (doc. 11).
-MUTIO DIJAT, Vaklentín Telésforo, 22/09/1891 (doc. 12).
-PISÓN ETCHEVERRÍA, Emilio Juan y Juan Anastasio (hermanos), 24/06/1891, 03/07/1891 (docs. 13 y 14).
-SAN JOSÉ Y LETURIA, Emilio, 26/09/1891 (en latín), 10/02/1891, 25/09/1891 (doc. 15).
-SAN ROMÁN Y ARZUAGA, José, 21 y 27/09/1891 (doc. 16).
-ORTEGA IBARZÁBAL, Luis, 05/12/1877, 31/08/1891, 02/09/1891 (doc. 17).
-ORTUETA Y ELGUIAZU, Francisco, 07/09/1891 (doc. 18).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1892)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-ACHA BÁRCENA, José Matías, 26 y 27/09/1892 (doc. 1).
-ALBERCA UNIVASO, Enrique, 11 y 26/08/1892 (doc. 2).
-ANASAGASTI ALGAN, Victorio, 14, 16 y 19/09/1892 (doc. 3).
-ARBAIZA ONAGOITIA, José Antonio Jorge, 30/12/1891, 22 y 24/01/1892 (doc. 4).
-ARRIOLA Y CALLEJA, Aquilino, 23 y 24/09/1892 (doc. 5).
-BASAIL BELACORTA, Sabino, 01/10/1892 (doc. 6).
-CALVO ARÓSTEGUI, Enrique y Gonzalo (hermanos), 01/09/1892 (doc. 7).
-CÉNIGA ONAINDÍA, Luis María, 16/02/1892 (doc. 8).
-CIRARDA ARRÓTEGUI, Jesús Cayetano, 02 y 26/09/1892 (doc. 9).
-ECHEVARRÍA ZURICALDAY, Enrique y Luis (hermanos), 23/09/1892 (doc. 10).
-ESTEBANOT JUDER, Domingo Emiliano, 25/09/1892 (doc. 11).
-GOROSTIZA URCULLU, Ismael Gregorio, 12 y 13/09/1892 (doc. 12).
-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Esteban, 16/09/1892 (doc. 13).
-GUTIÉRREZ NIETO, Aurelio, 20/09/1892 (doc. 14).
-IBÁÑEZ ALDECOA, Ricardo, 08 y 09/10/1892 (doc. 15).
-IBARRECHE OLEA, Ricardo María, 07/09/1892 (doc. 16).
-IGARTUA MENCHACA, Pedro Julio, 04/07/1892, 11 y 13/08/1892 (doc. 17).
-LARRUMBIDE LAUCIRICA, José, 29/09/1893 (doc. 18).
-LIZARRALDE IRAZÁBAL, Rufino Ignacio, 11/07/1892 (doc. 19).
-LIZUNDIAS CASALIS, Victoriano José, 07/10/1892 (doc. 20).
-MENDRACA LENDOÑO, Alejandro Aureliano, 31/08/1892, 09 y 10/09/1892 (doc. 21).
-MORONATI MORONATI, Alejandro, 25, 26 y 27/09/1892 (doc. 22).
-NAVEDA DÍEZ, José Jesús, 01/08/1892, 08/09/1892 (doc. 23).
-OTADUYY ECÉNARRO, Emilio, 06, 07 y 21/09/1892 (doc. 24).
-RENTERÍA BASTERRECHEA, León Emilio, 31/08/1892, 07 y 13/09/1892 (doc. 25).
-VILLABARO ZABALETA, Julio y José María (hermanos), 14/07/1892, 03/08/1892 (doc. 26).
-ZABALANDICOCHEA Y GUERRICAECHEVARRÍA, José, 06/09/1887, 11 y 12/07/1892 (doc. 27).
-ZALVIDEA FERNÁNDEZ, Armando, 03 y 04/06/1892 (doc. 28).
Convento de San José de Vergara
Expedientes de Alumnos del Colegio (1894)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Alumnos:
-AGUIRREZABAL SOBRADO, José, 24/09/1894, 19/11/1894 (doc. 1).
-ARABIOTORRE ONAGOITIA, José Maximiano, 06 y 22/09/1894 (doc. 2).
-ARECHAGA AVEMAYO, Aureliano, 13/04/1894 (doc. 3).
-AZCUE GOROSTIZA, Juan José, 24/09/1894 (doc. 4).
-BEITIA BASABE, Valentín, 04/10/1894 (doc. 5).
-BUSTINZA ALGAN, Anastasio, 18/09/1894, 19/11/1894 (doc. 6).
-FERRER REINA, José, 11/02/1888, 02 y 03/10/1894 (doc. 7).
-FRANCISCO (Expósito), 05/09/1894 (doc. 8).
-GALIANO ALONSO, Aurelio, 15/09/1894 (doc. 9).
-GONZÁLEZ OTÁROLA, Ramón José, 23/11/1894 (doc. 10).
-LUIS LEANDRO (Expósito), 07/09/1894 (doc. 11).
-MURI DE GOPEGUI Y MENCHACA, Julián Jesús, 06/09/1894 (doc. 12).
-PELAYO ORIA, Alfonso, 10, 13, 14 y 15/09/1894 (doc. 13).
-QUEREJETA EÚBA, Domingo y José (hermanos), 18/06/1894, 25/09/1894 (docs. 14 y 15).
-TARAMONA CARICINA, José Cándido, 30/07/1894 (doc. 16).
-ZAVALA RECALDE, Pedro Acisclo, 10/03/1894 (doc. 17).
-ZULUETA ISASÍ, José, 30/10/1894 (doc. 18).
-ZUMANAL GÓMEZ, José, 22/09/1894 (doc. 19).
Convento de San José de Vergara