Capítulo Provincial de Las Caldas de 1884
- ES 37274.AHDOPE B-B-b-7/1-2
- File
- 3 de mayo de 1884
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Acta de la elección de Provincial (José Domingo Martínez, elección casada).
Dominicos. Provincia de España
Capítulo Provincial de Las Caldas de 1884
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Acta de la elección de Provincial (José Domingo Martínez, elección casada).
Dominicos. Provincia de España
Actas del Capítulo Provincial de Palencia de 1892
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Acta del Capítulo Provincial de Palencia.
Ortega Herrero, Arturo, O.P.
Congregación intermedia de Padrón de 1910
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Doc. 1. Actas de la Congregación Intermedia del Convento de San José de Padrón celebrado en 1910, Padrón, 23/04/1910. 1 cuadernillo ológrafo. Firmas y sello. Latín.
-Dos. 2. Proceso verbal de las Sesiones tenidas en la Congregación Intermedia celebrada en el Convento de S. José de Padrón desde el día 17 al día 23 de abril de 1910, Padrón, 23/04/1910. 1 cuadernillo ológrafo. Firmas.
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Congregación intermedia de Oviedo de 1920
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Doc. 1. Actas de la Congregación Intermedia en el Convento de Santo Domingo de Oviedo, celebrado en 1920. Incluye carta del P. Vicario del Maestro, Fr. Felipe María Caterini. Texto mecanografiado. Firmas ológrafas y sello. original y copia. Total: 2 cuadernillos. Latín.
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Domingo Martínez: 16/08/1886 y 17/02/1888.
Visita del P. Provincial Cayetano García Cienfuegos: 23/08/1889 y 08/08/1891.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 17/04/1893, 16/11/1894, 22/09/1901 y 09/11/1903.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/03/1897, 04/05/1899, 20/08/1908, 18/09/1910 y 07/05/1913.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907, 08/08/1914, 08/08/1915, 28/08/1917.
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Alonso Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927, 24/12/1929, 23/02/1931, 28/11/1932, 02/12/1942, 27/11/1943, 24/09/1944.
Visita del P. Provincial Esteban González Vigil: 16/12/1940.
Visita del P. Provincial Tomás Sánchez Perancho: 10/03/1947, 29/04/1948, 19/05/1950.
Secretario de Visita, Fr. Aureliano Martínez: 11/06/1949.
Visita del P. Provincial Aniceto Fernández: 23/06/1953.
Convento de San José de Vergara