Circulares del P. Alfredo Fanjul (1918-1922)
- ES 37274.AHDOPE B-B-b-10-9
- Uni.doc. comp.
- 1918 - 1922
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Circulares del P. Provincial Alfredo Fanjul Acebal
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Circulares del P. Alfredo Fanjul (1918-1922)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Circulares del P. Provincial Alfredo Fanjul Acebal
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Circulares de los PP. Provinciales (1898-1938)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Circular del Provincial, P. Esteban Sacrest, Madrid, 05/04/¿1898? 1 pliego, impreso, en Latín. Anuncia la Visita Canónica. No lleva el año; pero el P. Félix López fue socio del Provincial desde 1898, y en el Catálogo de 1899 ya era prior de Salamanca. Documento 1.
-Circular del P. Provincial, P. Antonio Martínez, Madrid, Santo Domingo, 26/01/1902. 1 pliego, impreso. Latín. Convoca la Congregación Intermedia para 20 de abril, 1902, en San Pablo de Valladolid. Pro-Socio F. Vicente D. González. Documento 2.
-Circular del Provincial, P. Antonio Martínez, Florencia, Santa María Novella, 09/05/1904. 1 pliego, impreso, en Latín. Convoca el Capítulo Provincial electivo para el 09/07/1904, en Corias. Pro-secretario Fr. Arturo Ortega. Documento 3.
-Circular del Provincial, P. Esteban Sacrest, Roma, Miércoles de Ceniza, 24/02/1909, Incluye la circular del P. Maestro O.P. P. Jacinto María Cormier, sobre la Compunción del espíritu (01/01/1909). 1 pliego, impreso, en español. Firmas impresas de los PP. Cormier y Sacrest. Documento 4.
-Circular del Provincial, P. Esteban Sacrest, Guatemala, conv. Sto. Domingo, Domingo de Septuagésima (23/01/1910). 1 f. impreso, en latín. Convoca el Capítulo Intermedio, en Padrón, para los días 14 o 15 de abril a los frailes, para el día 17 dominica Deus qui errantibus. Sello de la Provincia, rúbricas del P. Provincial y su Socio P. Nicolás Aguínaco. Documento 5.
-Circular del Provincial, P. Esteban Sacrest dirigida a los religiosos de Méjico y Centro América. San José de Costa Rica, 02/02/1910. 1 pliego, impreso, en español. Elogio de los religiosos que trabajan en América. Documento 6.
-Circular del Provincial, P. Esteban Sacrest, Madrid, 05/06/1910, 1 pliego, impreso, en español. Preparación para la celebración de los 50 años de la Restauración de la Provincia de España, inauguración del Colegio de Corias. Documento 7.
-Circular del Provincial, P. Esteban Sacrest a las Religiosas Dominicas de la Segunda y Tercera Orden de N.P., Madrid, 28/01/1911. 1 pliego, impreso, en español. Documento 8.
-Circular del Provincial, P. Esteban Sacrest, Madrid, 04/02/1912. 1 pliego, impreso, en latín. Convoca capítulo Provincial electivo para el día 28/04/1912, en Oviedo. Socio: Fr. José Vázquez. Documento 9.
-Circular del Prior de Palencia y Vicario Provincial, Fr. José García, Madrid, 08/02/1914. La muerte inesperada del Provincial P. Fr. Esteban Sacret, hace que la Congregación intermedia se convierta en Capítulo Provincial absoluto y electivo; por ello convoca el Capítulo en convento de Palencia, para los días 03/05/1914. Incluye carta del P. Maestro General, P. Cormier. 1 pliego, impreso, en la latín. Documento 10.
-Circular del Provincial, P. Alfredo Fanjul Acebal, Vergara, 31/10/1919, presentando el Decreto del Maestro General, P. Luis Theissling (Roma-Angelicum, 19/08/1919) por el que anula el anterior Decreto del Rmo. Cormier, y hace terreno de Misiones las antiguas provincias de México y América Central, concediendo a las provincias de España y Bética los antiguos territorios. 1 pliego, impreso, en latín. 6 ejemplares. Documento 11.
-Circular del Provincial, Alfredo Fanjul Acebal, Madrid, 11/05/1920, 1 pliego pequeño (de cuarto mayor), impreso, en latín. Convoca la Congregación Intermedia para la primera domínica de julio (4/7/1920). Hay 2 ejemplares. Documento 12.
-Circular del Provincial, P. Alfredo Fanjul Acebal, Madrid, 20/04/1922. 1 pliego de cuarto menor, impreso, en latín. Convoca el próximo capítulo Provincial, electivo, para el primer domingo de julio (02/07/1922), en Corias. Documento 13.
-Circular del Provincial, P. Luis Getino, Oviedo, conv. de Sto. Domingo, 04/01/1926. 1 folio, 2 pp. impresas, en latín. Convoca Capítulo Provincial, electivo, para el primer domingo de julio del presente año (04/07/1926) en Salamanca. Socio el P. Florentino Porras. Documento 14.
-Circular del Provincial, P. Esteban González Vigil, Madrid, 07/19/1934, 2 folios a máquina, en español, con un boletín de suscripción para la obra de Caleruega. Presenta y pide la suscripción al proyecto Caleruega. 2 ejemplares, en total: 4 ff. y 1 cuartilla. Documento 15.
-Circular del Provincial, P. Esteban González Vigil, Palencia, 05/04/1938, 1 pliego de octavo mayor, impreso, en latín. Convoca el Capítulo Provincial, electivo, para el día 15/10/1938, en San Esteban de Salamanca. Documento 16.
Convento de San Pablo de Valladolid
Circular del P. Provincial, Fr. Alfredo Fanjul Acebal, Vergara, 31/10/1919
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Circular con el Decreto del Maestro General Luis Theissling en Roma del 19/08/1919 sobre los territorios de América encomendados a las Provincias de España y Bética.
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Circular del P. Provincial, Fr. Alfredo Fanjul Acebal, Madrid, 20/04/1922
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Convocatoria a Capítulo Electivo de Corias, 28-29/06/1922.
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Circular del P. Provincial Fr. Alfredo Fanjul, Vergara, 31/10/1919
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
La primera parte de la circular incluye un Decreto del Maestro General de la Orden Fr. L. Theissling del 19/08/1919, Roma.
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Circular del P. Provincial Fr. Alfredo Fanjul, Madrid, 11/03/1920
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Cartas al P. José Cuervo (1929-1933)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Menéndez García, Juan, O.P., Vicario Prov.
Cartas al P. General y Curia General (julio a diciembre de 1892)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Son fotocopias de cartas enviadas al P. Maestro General y Curia General
Bada, Manuel, O.P.
Carta del P. Manuel Montoto al P. José Cuervo, provincial, Roma, 1930
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Se trata de la copia del oficio de sanación de las dudas sobre la legitimidad del priorato del P. Fr. Alfredo Fanjul Acebal. Con el informe de convento y del P. Provincial, declara nula la renuncia que hizo el P. Fanjul y que fue aceptada por el P. Provincial. Por lo tanto, absuelve de todo vínculo de excomunión y de cualquiera otro impedimento eclesiástico e instituye, confirma, declara y hace prior a dicho padre del dicho convento del Olivar, y cuenta el trienio del mandato, desde el día que tomó posesión [31 de julio de 1930]. Dado en Roma, en el Colegio "Angélicum" [ que en ese tiempo era el de la ia San Vitale, no el actual]
Montoto Álvarez, Manuel, O.P.
Carta del P. Manuel Montoto al P. José Cuervo, provincial, Roma, 1930
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Agradece la completa y hermosa información sobre el caso del P. Alfredo Fanjul y su priorato en el convento del Olivar de Madrid, y atendiendo a los deseos de los vocales de dicho convento, decide hacer una sanación con una institución nueva "quatenus opus sit", con lo que queda subsanado cualquier otro defecto que hubiera. Lo que hace por medio del oficio que envía al convento y al provincial [que es el documento siguiente, 21]
Montoto Álvarez, Manuel, O.P.
Carta del P. Manuel Montoto al P. José Cuervo, provincial, Roma, 09/09/1930
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Comunica el recibo de una carta del P. Juan Mendivelzúa, suprior del convento del Olivar de Madrid, pidiéndole que declare al P. Alfredo Fanjul es prior legítimo del convento. Había sucedido que este dicho Fr. Fanjul había renunciado cuando fue elegido prior, y el provincial, P. José Cuervo, le aceptó la renuncia. Pero parece ser que los frailes del convento, debieron insistir, para que se retirase la renuncia y la aceptación de la misma por el P. Provincial, y aceptara el priorato. El P. Montoto ve que en lo que se envía hay alguna confusión en lo relativo a la renuncia, y pide que el provincial le informe sobre el particular.
Montoto Álvarez, Manuel, O.P.
Carta del P. Ángel María Gómez al P. Provincial José Cuervo, Palencia, 19/04/1933
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Carta sobre su excedencia del convento de Palencia para vivir un tiempo con su familia. Incluye acta de reunión sobre el asunto del P. Ángel Gómez, firmado y fechado el 12/05/1933, en la que se describe el regreso del fraile al convento tras su fuga.
Gómez, Ángel María, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Expone el Sr. obispo la situación del Seminario Conciliar de la diócesis de Oviedo: fue vendido para cuartel, dada las circunstancias en España; los seminaristas y seminario debieron de trasladarse al llamado colegio de Valdedios. La situación lamentable para la diócesis. Pide a la provincia de España y al P. provincial el edificio de los dominicos llamado Colegio de Santo Domingo en la capital asturiana, para convertirlo en Seminario conciliar. Ofrece a los dominicos algunas de la cátedra del seminario y que los frailes seguirán en su convento y en su ministerio en su iglesia conventual.
Luis y Pérez, Juan Bautista, obispo de Oviedo
Capítulo Provincial de Vergara de 1918
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Doc. 1. Actas del Capítulo Provincial de la Provincia de España celebrado en el Colegio de San José de Vergara del 5 al 14 de julio de 1918. Es copia mecanografiada con correcciones manuscritas. Firmas ológrafas y sello. Latín.
-Doc. 2. Proceso verbal. 1 pliego manuscrito, Vergara, 14/07/1918. Firmas.
-Doc. 3. Necrología. 1 cuadernillo mecanografiado. Es copia. Latín.
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Capítulo Provincial de Salamanca de 1934, proceso verbal y documentos precapitulares
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Doc. 1. Proceso verbal del Capítulo Provincial celebrado en Salamanca en 1934. 1 cuadernillo manuscrito. Es copia.
-Doc. 2. Firmas de la elección de Socio Provincial. 1 folio. Texto mecanografiado. Firmas ológrafas y sellos. Salamanca, 02/07/1934. Latín.
-Doc. 3. Acta de elección. 1 pliego mecanografiado. Es copia firmada y sellada. Salamanca, San Esteban, 30/06/1934.
-Doc. 4. Carta del P. Maestro Gillet al P. Provincial José Cuervo, Roma, 22/04/1934. 3 folios mecanografiados. Es copia firmada. Latín. Y modificación al documento anterior enviado por Fr. Manuel Montoto, Roma, 21/05/1934. 1 folio a máquina. Firma ológrafa. Total: 4 ff.
-Doc. 5. Nombramiento del P. Esteban G. Vigil como Provincial de España por el P. Maestro Gillet, Roma, 06/07/1934. Firmas del Vicario y Socio del Maestro y sello.
Castaño, Raimundo, O.P.
Capítulo Provincial de Salamanca de 1908
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sinopsis histórica y proceso verbal.
Sacrest, Esteban, O.P., Provincial Prov. España
Capítulo Provincial de Palencia de 1914
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Doc. 1. Actas manuscritas del Capítulo Provincial de Palencia celebrado el 1 de mayo de 1914. Firmas y sellos. Latín.
-Doc. 2. Reseña histórica y Proceso verbal del Capítulo Provincial celebrado en el Convento de San Pablo de Palencia en el mes de mayo de 1914. Cuadernillo manuscrito. Firmas.
Cormier, Jacinto María, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Asignación de los FF. Manuel Rodríguez, Domingo Fernández, Marcelino González, Manuel Suárez, José López Tascón, Reginaldo García, Amancio García, Luis Menéndez, Benedicto Mateos, Antonio G. Flórez y Vicente Palacín al convento de San Esteban de Salamanca, Oviedo, 21/10/1918. Latín. 1 f. mecanografiado, firma ológrafa y sello. Documento 1.
-Asignación del P. Alberto Colunga al convento de San Esteban de Salamanca, Oviedo, 22/10/1918. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello. Documento 2.
-Asignación del P. Sabino Martínez Lozano al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 23/11/1918. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello. Documento 3.
-Asignación de los FF. Manuel Suárez, Ángel Rodríguez, Agustín M. Sánchez, Vicente Rodríguez, Martín García, Emilio González, Antonio E. Alonso y José Wulf al convento de San Esteban de Salamanca, Vergara, 31/10/1919. Latín. 1 f. mecanografiado, firma ológrafa y sello. Documento 4.
-Asignación de los FF. Pedro Telmo Fidalgo, Teófilo Arana, Vicente Berecíbar, Sadoco Lerga, Fernando Fuentes, Santiago Pastor, Félix de Santo Antonino Vélez, José María Palacio, León E. Crespo al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 19/09/1920. Latín. 1 f. mecanografiado, firma ológrafa y sello. Documento 5.
-Asignación del P. Sabino Alonso al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 19/09/1920. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello. Documento 6.
-Asignación del P. Alberto Colunga al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 19/09/1920. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello. Documento 7.
-Asignación de Fr. Luis Montes al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 22/10/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello. Documento 8.
-Asignación de Fr. César Fernández al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 22/10/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello. Documento 9.
-Asignación de Fr. Jacinto Garrastachu al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 22/10/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello. Documento 10.
-Asignación de Fr. Manuel Delgado al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 22/10/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello. Documento 11.
-Asignación de Fr. Ceslao J. Blázquez al convento de San Esteban de Salamanca, Madrid, 22/10/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello. Documento 12.
-Asignación de Fr. Luis Suárez, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 04/11/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 13.
-Asignación de Fr. Luis Soto, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 04/11/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 14.
-Asignación de Fr. Ramón (Raymundo) Fernández, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 04/11/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 15.
-Asignación de Fr. Antonio Ibáñez, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 04/11/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 16.
-Asignación de Fr. Juan A. Linares, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 04/11/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 17.
-Asignación de Fr. Salvador Villalba, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 04/11/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 18.
-Asignación de Fr. Simón Antolín Moro, de la Provincia Bética, al convento de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Luis Theissling, Roma, 04/11/1921. Latín. 1 f. impreso rellenado a mano, firma ológrafa y sello en seco. Documento 19.
Convento de San Esteban de Salamanca
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene las asignaciones de los siguientes religiosos:
-Fr. Juan González Arintero, 02/10/1900, (doc. 1)
-Fr. Modesto Pérez, 22/10/1900, (doc. 2)
-Fr. Manuel Ceballos, 25/10/1900, (doc. 3)
-Fr. Celedonio Fuentes, 25/10/1900, (doc. 3)
-Fr. Froilán Casquero, 25/10/1900, (doc. 3)
-Fr. Pedro Piquero, 25/10/1900, (doc. 3)
-Fr. Agustín Picado, 25/10/1900, (doc. 4)
-Fr. Jesús Morán, 12/01/1902, (doc. 5)
-Fr. Arcadio Lorenzo, 10/02/1902, (doc. 6)
-Fr. Manuel Fernández, 10/11/1902, (doc. 7)
-Fr. Pascual Costea, 17/11/1902, (doc. 8)
-Fr. Teodoro Cubas, 05/12/1903, (doc. 9)
-Fr. Nicomedes Delgado, 30/01/1904, (doc. 10)
-Fr. Luis Olavarrieta, 12/12/1904, (doc. 11)
-Fr. Lorenzo Martín, 16/8/1905, 2 ejemplares (doc. 12)
-Fr. Enrique Ron , 18/12/1906, (doc. 13)
-Fr. Gabriel Millán, 16/12/1907, (doc. 14)
-Fr. Juan María López. 16/12/1907, (doc. 15)
-Fr. Raimundo (Ramón), Tascón, 22/12/1908, (doc. 16)
-Fr. Pascual Cabello, 16/10/1909, (doc. 17)
-Fr. José Pelegero, 01/02/¿19010?), (doc. 18)
-Fr. Gerardo Fernández, 09/07/1910, (doc. 19)
-Fr. Manuel Pérez, 09/07/1910, (doc. 20)
-Fr. Manuel Ceballos, 22/09/1910, (doc. 21)
-Fr. Alejandro M. Martín, 08/05/1911, (doc. 22)
-Fr. Enrique Cañal, 17/10/1911 (doc. 23)
-Fr. Jacinto Gómez, 29/02/1912 (doc. 24)
-Fr. José Gafo, 28/05/1912 (doc. 25)
-Fr. Raimundo Castaño, 25/07/1913, (doc. 26)
-Fr. Jacinto Baragaño, 25/07/1913, (doc. 27)
-Fr. Jesús Menéndez, 21/08/1913, (doc. 28)
-Fr. Alfonso Andrés Vega, 29/10/1914, (doc. 29)
-Fr. Eliseo Malzárraga, 04/02/1915, (doc. 30)
-Fr. Sabas Sarasola, 15/12/1915, (doc. 31)
-Fr. Faustino Fuertes, 10/10/ 1917, (doc. 32)
-Fr Rafael Fuentes, sin fecha, c, ¿10?/09/1918, (doc. 33)
-Fr. Perfecto Arroyo, 23/11/1919, (doc. 34)
-Fr. Manuel Hoyos, 30/11/1921, (doc. 35)
-Fr. Miguel Flores, 22/09/1922, (doc. 36)
-Fr. Germán M. Pascual, 22/09/1922, (doc. 37)
-Fr. Julio Seco, 22/09/1922, (doc. 38)
-Fr. Manuel G. Lobo, 22/09/1922, (doc.39)
-Fr. Antonio Saldaña, 02/06/1923, (doc. 40)
-Fr. Salvador Fernández, 24/09/1923, (doc. 41)
-Fr. Enrique Ron, 17/07/1923, (doc. 42)
-Fr. Tomás Martín, 24/09/1923 (doc. 43)
-Fr. Germán M. Pascual, 31/12/1923, (doc. 44)
-Fr. Jesús Sacramento Alonso, 11/01/1924, (doc. 45)
-Fr. Ángel Hernández, 03/09/1924, (doc. 46)
-Fr. José García, 03/09/1924, (doc. 47)
-Fr. Perfecto Arroyo, 08/09/1924, (doc. 48)
-Fr. Amancio García, 02/12/1924, (doc. 49)
-Fr. Nicolás Aguínaco, 21/02/1925, (doc. 50)
-Fr. Raimundo Peña, 23/03/1925, (doc. 51)
-Fr. Manuel Fontenla, 23/03/1925, (doc. 52)
-Fr. Ángel Aguilar, 10/10/1925, (doc. 53)
-Fr. Félix Calderón, 10/10/1926, (doc. 54)
-Fr. Juan Crespo, 19/04/1927, (doc. 55)
-Fr. Eduardo Aguilar, 21/11/1927, (doc. 56)
-Fr. Alfonso Andrés Vega, 11/02/1928, (doc. 57)
-Fr. Jacinto Gómez, 23/12/1929, (doc. 58)
-Fr. Daniel Avellanosa, 25/01/1930, (doc. 59)
-Fr. Gabriel Macías, 08/10/1930, (doc. 60)
-Fr. José M. Sánchez, 08/10/1930, (doc. 60)
-Fr. Luciano Medina, 12/12/1930, (doc. 61)
-Fr. Vicenrte Rodríguez,05/05/1931, (doc. 62)
-Fr. Manuel G. Ceballos, 27 /03/1932, (doc. 63)
-Fr. Vicentre Berecíbar, 14/02/1932, (doc. 64)
-Fr. Anselmo Fernández, 04/11/1932, (doc. 65)
-Fr. José Pardo, 05/05/1933, (doc. 66)
-Fr. José Pardo, Ángel M. Gómez y Mariano García, 17/05/1933, (doc. 67)
-Fr. Serafín González, 09/11/1933, (doc. 68)
-Fr. Vicente Velasco, 23/11/1933, (doc. 69)
-Fr. Vicente Velasco, 26/11/1933, (doc. 70), no se efectuó porque es repetición de la anterior
-Fr. Esteban Sánchez, 26/11/1933, (doc. 71)
-Fr. Mariano Sanjinés, 30/11/1933, (doc. 72)
-Fr. Máximo Grande, 13/01/1934, (doc. 73)
-Fr. Fernando María Gutiérrez, 17/08/1934, doc. 74)
-Fr. Cecilio Morán, 05/10/1934, (doc. 75)
-Fr. Marcelino Ordóñez, 10/01/1935, (doc. 76)
-Fr. Domingo Cachero, 08/02/1935, (doc. 77)
-Fr. Enrique Reyero, 09/12/1935, (doc. 78
-Fr. Félix García, 09/12/1935, (doc. 79)
-Fr. José Pelegero, 18/01/1936, (doc. 80)
-Fr. Felipe Fernández, 18/01/1936, (doc. 81)
-Fr. Benigno Sánchez, 19/01/1936, (doc. 82)
-Fr. Eusebio Frutos, 13/04/1936, (doc. 83)
-Fr. Alfonso María Villanueva, 12/04/1936, (doc. 84)
-Fr. Gabriel Román, 12/04/1936, (doc. 85)
-Fr. Vicente Velasco, 25/02/1927, (doc. 86)
-Fr. Constantino Martínez 18/06/1937, (doc. 87)
-Fr. Eulalio Calzón Ruiz, 18/06/1937, (doc. 88)
-Fr. Salvador Velasco, 04/01/1938, (doc. 89)
-Fr. Benigno Sánchez, 08/03/1938, (doc. 90)
-Fr. Gabriel Macías, 4/11/1939, (doc. 91)
-Fr. Alejandro Martín, 29/04/1941, (doc. 92)
-Fr. Venancio Diego Carro, 11/10/1944 (doc. 93)
-Fr. Carlos Aníbal-Álvarez y García de Baeza, 1982-09-25 (doc. 94) Asignatura en el archivo curia provincial: 27/ASI - 0/214 -1982. Reg. II/19/82.)
Convento de San Pablo de Valladolid
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Asignación del P. Sabiniano Cuende al Convento de Vergara por el P. Provincial Alfredo Fanjul (1922)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Asignación del P. Manuel Bada al Convento de Vergara por el P. Provincial Alfredo Fanjul (1922)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Asignación del P. Juan Madariaga al Convento de Vergara por el P. Provincial Alfredo Fanjul (1921)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Asignación del P. José Iglesias al Convento de Vergara por el P. Provincial Alfredo Fanjul (1920)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Asignación del P. José D. Gafo al Convento de Vergara por el P. Provincial Alfredo Fanjul (1921)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Asignación del P. Félix Muñiz al Convento de Vergara por el P. Provincial Alfredo Fanjul (1922)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Fanjul Acebal, Alfredo, O.P.